Concede aposentadoria, fundamentada no art. 40,parágrafo 1º, inciso III, alínea b e parágrafo 3º da Constiutição Federal, com nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, com proventos proporcionais e 22% de Adicional de Tempo de Serviço, ao Professor Magistério Superio, nível 4, classe Assistente, João Geraldo Bugarin, matrícula no SIAPE nº 402170, com Mestrado e regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais, lotado no Departamento de Administração.
Nomeia Gilmar Masiero, candidato habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 42/2005, publicado no DOU de 17/05/2005, e Edital de Homologação nº 193/2005, publicado no DOU de 09/08/2005, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 312633, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração, em vaga decorrente da aposentadoria de Liana Lauria Pires, ocorrida em 31/03/2005.
Nomeia Gisela Demo, candidata habilitada em 2º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 42/2005, publicado no DOU de 17/05/2005, e Edital de Homologação nº 193/2005, publicado no DOU de 09/08/2005, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga nº 312643, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração, em vaga decorrente da aposentadoria de Dinair Andrade da Silva, ocorrida em 08/08/2003.
Adverte a servidora Sevy Fortes Cavalcanti, matrícula FUB nº 121266, SIAPE nº 64039415, ocupante do cargo de Assistente de Tecnologia da Informação, lotada no Departamento de Administração, por haver cometido o ilícito tipificado no artigo 116, inciso V, alínea a, da Lei nº 8.112/1990.
Designa a servidora Francy Soares Bogosian, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Departamento de Administração, durante o período de férias do titular Jorge Fernando Valente de Pinho, de 15/01/2007 a 29/01/2007.
Procede a progressão funcional de Antônio André Cativo Barros, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Administração, do cargo de Professor Adjunto MS 2 a Professor Adjunto MS 3 a partir de 09/10/2006.
Designa o servidor Paulo Carlos Du Pin Calmon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Programa de Pós- Graduação do Departamento de Administração, a partir de 15/10/2007.
Dispensa, a pedido, a servidora Gisela Demo Fiuza, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Coordenadora de Graduação - Diurno do Departamento de Administração, a partir de 8/11/2007.
Exonera, a pedido, o servidor Humberto Falcão Martins, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjuno MS, com lotação no Departamento de Administração.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Jorge Fernando Valente de Pinho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Administração, a partir de 28/1/2008.
Designa o servidor Guillermo José Asper y Valdés, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Subchefe do Departamento de Administração.
Dispensa, a pedido, o servidor Geraldo Sardinha Almeida, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação Diurno (FG-2) do Departamento de Administração.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor José Matias Pereira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração, para o cargo de Professor Adjunto 1. Ocupa o cargo de Professor Assistente AS 2.
Nomeia Leonor Moreira Câmara, candidata habilitada em 29 lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 6/2001, do DOU de 05/12/2001, e Edital de Homologação nº 18/2002, do DOU de 18/02/2002, para o cargo de Professor Adjunto MS CI (D) DE, código de vaga nº 0755602, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Administração, em vaga decorrente da aposentadoria de Milton de Oliveira, ocorrida em 04/09/1995.
Dispensa, a pedido, do servidor José Matias Pereira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação Diurno (FG-2) do Departamento de Administração/ADM.
Concede incentivo de Mestre ao servidor Domingos Sávio Spezia, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de Administração, a partir de 31/7/2002.
Procede, à progressão funcional, por tempo de serviço, do servidor Roque Magno de Oliveira, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de professor assistente MS 1, com lotação no Departamento de Administração/ADM, para o cargo de professor assistente MS 2, a partir de 04/04/2003.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Severino Macedo de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação Diurno (FG-2) do Departamento de Administração/ADM.
Designa o senhor Luiz Fernando Terra Tallarico, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação Noturno (FG-2) do Departamento de Administração/ADM.
Dispensa, a pedido, o servidor João Paulo Machado Peixoto, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador de Graduação Diurno (FG-2) do ADM/Departamento de Administração.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Fernando Terra Tallarico, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação Noturno (FG-2) do ADM/Departamento de Administração.
Dispensa a pedido, o professor Waldyr Viegas de Oliveira (ADM) da função de membro titular do Conselho Universitário (CONSUNI), como representante da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, a partir de 05/12/2003. 2. Designa, o professor José Matias Pereira (ADM) para a função de membro titular do Conselho Universitário (CONSUNI), como representante da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, a partir de 05/12/2003.
Designa a servidora Débora Dorneles Barem da Silva, ocupante do cargo de Professora Auxiliar MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do ADM/Departamento de Administração.
Designa o servidor Roque Magno de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação Diurno (FG-2) no ADM/Departamento de Administração.