Designa o servidor Josué Barbosa Guedes, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Proteção ao Patrimônio do Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Evani Bispo de Oliveira, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa o servidor Josué Barbosa Guedes, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Subcoordenador de proteção ao patrimônio da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Vicente de Pádua Justo Júnior, de 10/01/2007 a 08/02/2007.
Designa o vigilante Adilson Cardoso da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança no Campus, durante o período de férias do titular Josué Barbosa Guedes.
Designa o servidor Adilson Cardoso da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de segurança da Prefeitura do campus, durante o período de férias do titular Josué Barbosa Guedes, de 10/07/2007 a 08/08/2007.
Designa de 03/07/2006 a 1º/08/2006, o servidor Josue Barbosa Guedes, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus, durante férias do titular Vicente de Pádua Justo Júnior.
Designa o Vigilante Josué Barbosa Guedes, a partir de 29/11/2005, para a função de Supervisor de Segurança, da Prefeitura do Campus (PRC).