Dispensa, a pedido, o servidor Paul William Partridge, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental/ENC.
Dispensa, a pedido, o servidor Oscar de Moraes Cordeito Netto, ocupante do cargo Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa o professor Marcello da Cunha Moraes, a pedido, da função de representante do Departamento de Engenharia Civil junto a Congregação de Carreira do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Dispensa, a pedido, os estudantes José Dias de Souza (ENC), Rogério Vieira de Sousa (ART), Nívea Rodrigues dos Santos (QUI), Vladir Yuri Soares de Lima (FIS) e Francisco Antônio R. Feitosa (LET) das funções de membros efetivo e suplente junto ao Conselho de Administração, como representantes Discentes da Graduação. Designa os estudantes Newton Hasegawa (ADM), Nivaldo Nunes de Resende (POL) e Mauro Pereira P. Garcia (ADM) para exercerem as funções de membros efetivos junto ao Conselho de Administração, como representantes Discentes da Graduação, a partir de 04/06/1996.
Dispensa, a pedido, a partir de 07/04/1995, o servidor Sérgio Koide, da função de Coordenador do Curso de Graduação de Engenharia (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, a servidora Adelayda Pallavicini Fonseca, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Transportes Urbanos (FG-2) do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 1/4/2004.
Exonera, a pedido, a partir de 17/04/1995 o servidor Fábio de Lima Pires, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C I, da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departemente de Engenharia Civil.
Exonera, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor Antonio Carlos Gomes, ocupante do cargo de Técnico em Mecânica NI C V, código de vaga n° 707654, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor André Pacheco de Assis da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geotecnia (FG-2), do Departamento de Engenharia Civil.
Dispensa, a pedido, o professor Danilo Sili Borges da função de representante do Departamento de Engenharia Civil junto a congregação de carreira do curso de graduação em arquitetura e urbanismo.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Graciela Nora Doz de Carvalho da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil, a partir de 19/10/1998.