Designa o servidor Ederson Pereira Araújo, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe do Serviço de Registro e Documentação, da Secretaria de Administração Acadêmica (SAA), durante o período de férias do servidor José Cândido Rocha, de 02/01/2006 a 21/01/2006.
Designa o Técnico em Assuntos Educacionais Dilmo Câmara de Souza, para responder como Chefe do Serviço de Orientação e Supervisão das Unidades Avançadas, da Secretaria de Administração Acadêmica (SAA), durante o período de férias da servidora Elizabeth Oliveira Santos, de 02/01/2006 a 11/01/2006.
Designa o servidor José Carlos Gomes Pereira para exercer a função de Assistente de Direção no Gabinete do Reitor.
Designa a servidora Sonia Maria da Silva Fernandes para exercer a função de Secretário na Vice-Reitoria.
Designa Hélcia Chrystiane Corrêa Silva de Oliveira, Farmacêutica, para exercer a função de Chefe do Centro de Farmácia Clínica do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 04/08/2006.
Dispensa Celso Grisi Júnior, Farmacêutico, da função de Chefe do Centro de Farmácia Clínica do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 04/08/2006.
Designa a Professora Adjunta Maria Emília Machado Telles Walter, a partir de 14/12/2005, à função de Chefe pro tempore, ou temporariamente, do Departamento de Ciência da Computação (CIC).
Designa o servidor Ademar Pamplona Araújo para exercer a função de Diretor (CD-4) na Diretoria de Recursos Materiais e Comunicação Adm.
Designa Cláudia Márcia Lyra Pato, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Teoria e Fundamentos, a partir de 08/09/2006.
Designa o servidor Antonio Carlos de Carvalho para exercer a função de Chefe de Serviço de Controle Funcional e Análise de Processos na Diretoria de Administração de Pessoal.
Dispensa, a pedido, Lívia Freitas Fonseca Borges, Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Teoria e Fundamentos, a partir de 08/09/2006.
Dispensa o servidor Antonio Carlos de Carvalho da função de Chefe de serviço de controle funcional e análise de processo.
Designa a servidora Sonisley Santos Machado para exercer a função de Chefe de Serviço de Captação de Recurso e Análise de Trabalho na Diretoria de Desenvolvimento de Recurso Humanos.
Designa Maria Teresa Ferlini Machado, Bibliotecário/Documentalista, para responder como Chefe da Divisão de Referência da Biblioteca Central, durante o período de Licença Capacitação da titular Janne Cury Nasser, de 04/09/2006 a 02/11/2006.
Dispensa a servidora Sonisley Santos Machado da função de Chefe de serviço de captação de recursos e Análise de trabalho.
Dispensa o servidor Geraldo Resende Boaventura, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Chefe do Departamento de Geoquímica e Recursos Minerais.
Designa a servidora Janne Cury Nasser, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Referência da Biblioteca Central (BCE).
Designa o servidor Wanderley da Silva para exercer a função de Chefe do Serviço de Investimento.
Dispensa o servidor Wanderley da Silva da função de Chefe do Serviço de Investimento no Centro de Captação e Gestão de Recursos.
Dispensa, a pedido, o Auxiliar em Administração Aliemar Caetano de Souza, a partir de 10/11/2005, da função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo, da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Iracele Maria de A. Rabelo Mendes para exercer a função de Chefe do Serviço de Controle.
Designa o servidor Pedro Alves do Lago, Assistente em Administração, para responder como Chefe da Subsecretaria de Comunicação Administrativa, durante os períodos de licença da titular Eurides Araújo Costa Pessoa, de 31/03/2006 a 16/04/2006, de 17/05/2006 a 21/05/2006 e de 1º/08/2006 a 04/10/2006.
Dispensa a servidora Iracele Maria de A. Rabelo Mendes da função de Chefe do Serviço de Controle.
Dispensa o servidor Detlef Hans Gert Walde, ocupante do cargo de Professor Associado MS. da função de Chefe do Departamento de Geologia Geral e Aplicada.
Designa o Servidor Mauro Teixeira dos Santos para exercer a função de Chefe do Serviço Administrativo de Imóveis.
Dispensa o Servidor Mauro Teixeira dos Santos da função de Chefe do Serviço Administrativo de Imóveis.
Designa a servidora Lucila Souto M. R. de Andrade para exercer a função de Chefe do Serviço de Apoio Esportivo Recreativo.
Dispensa a servidora Lucila Souto M. R. de Andrade da função de Chefe de Serviço de Apoio Esportivo Recreativo.
Designa o servidor Lytton Leite Guimarães, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Relações Internacionais, e responder, interinamente, pela Chefia do Departamento de Relações Internacionais.
Dispensa, a pedido, o servidor Henrique Altemani de Oliveira, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Relações Internacionais, e da Chefia do Departamento de Relações Internacionais.
Designa o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para exercer a função de Chefe do Serviço de Base de Dados do Centro de Informática, a partir de 09/10/2007.
Dispensa o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, da função de Chefe do Serviço de Modernização do Centro de Informática, a partir de 09/10/2007.
Designa a servidora Ormezinda Costa para exercer a função de Diretor (CD-4) no Centro de Apoio a Programas Atividades de Extensão.
Designa a servidora Maria dalva Antunes Mello para exercer a função de Diretor no Centro de Apoio ao Núcleos Permanentes de Extensão.
Designa a servidora Jamile Moraes de Lima para exercer a função de Chefe do Serviço de Preparo e Distribuição.
Designa servidor Flávio Rabelo Versiane - ocupante do cargo de Professor Titular - para exercer a função de Chefe pro tempore do Departamento de Economia, no período de 29 de setembro a 31 de outubro de 2002.
Dispensa a servidora Jamile Moraes de Lima da função de Chefe do Serviço de Preparo e Distribuição.
Dispensa a servidora Maria Helena da Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil da Diretoria de Contabilidade e Finanças, a partir de 3/10/2007.
Designa a servidora Créa Antonia de Almeida Faria para exercer a função de Chefe na Auditoria.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/11/2005, o Engenheiro Henrique Ewerton Pires da função de Chefe da Divisão de Engenharia Clínica, do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa o servidor Manoel Cardoso Neto, da função de Chefe do Serviço de Segurança e Fiscalização.
Designa o servidor Leviston Batista D. Carvalho para exercer a função de Chefe do Serviço Administrativo.
Dispensa o servidor Leviston Batista de Carvalho da função de Chefe do Serviço Administrativo.
Designa a servidora Iara Lúcia Gomes Brasileiro, para exercer a função de Chefia da Coordenadoria de Avaliação Institucional, da Assessoria de Planejamento e Avaliação Institucional.
Designa o servidor Ricardo José de Oliveira Carvalho para exercer a função de Chefe do Serviço de Infraestrutura Hidráulica e Elétrica.
Designa de 05/10/2007 a 24/10/2007, a servidora Lenira Guedes Bezerra, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para responder como Chefe da Divisão de Seleção e Compras da Biblioteca Central, durante licença médica da titular Néria Lourenço.
Dispensa, a pedido, a servidora Edla Regina Rodrigues de Melo, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Edisio Pereira, da função de Chefia do Centro de Clínica Cirúrgica, do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa o servidor Ricardo José de Olveira Carvalho da função de Chefe do Serviço de Infraestrutura Hidráulica e Elétrica.
Dispensa a servidora Adalva A. Lacerda Calvet da função de Chefe da Seção de Comunicação no Gabinete do Reitor.
Reconduz o servidor Sérgio Tadeu Fernandes Bandeira, para exercer a função de Chefia, do Departamento de Morfologia.
Dispensa o servidor Alexandre Rodrigues da Silveira da função de Assistente de Direção na Diretoria de Administração Pessoal.
Dispensa a servidora Ermelina da Silva Paula da função de Assistente no Gabinete do Reitor.
Dispensa o servidor Inocêncio Mártires Coelho da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito no Departamento de Direito.
Designa, a partir de 14/11/2005, a servidora Maria de Jesus Souza Queiroz para exercer a função pro tempore, ou temporária, de Chefe do Serviço de Convênios e Contratos.
Dispensa a servidora Lúcia Márcia Caixeta Viana da função de Secretária no Instituto de Artes.
Designa o servidor Josimar Mata de Farias França, para exercer a função de Chefe, do Departamento de Clínica Médica.
Dispensa o servidor Jaime Braz de Sousa da função da função de Chefe do Serviço de Segurança e Trabalho de Saúde Ocupacional.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Celeste Alda Nogueira da Silveira, da função de Chefia, do Departamento de Clínica Médica.
Dispensa a servidora Mayra Trindade da S. Cerqueira da função de Secretário no Centro de Informática.
Retifica o Ato de Reitoria nº 1508/2005, alterando o texto de designação da função de Chefe da servidora Ariadna Aparecida Rodrigues Nunes, de: "Chefe do Serviço de Progressão de Desenvolvimento" para "Chefe do Serviço de Programa de Desenvolvimento".
Dispensa a servidora Sevy Fortes Cavalcanti da função de Secretário no Departamento de Administração.
Designa o Assistente em Administração Ivan Alves de Freitas para responder como Chefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação (CID), durante o período de licença médica de Maria de Fátima Procópio, de 09/11/2005 a 08/12/2005.
Designa a servidora Cybele de Azevedo Villares para exercer a função de Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Coleções.
Designa a servidora Sônia Maria Bloomfield Ramagem para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Geografia, a partir de 17/11/1998.
Dispensa a servidora Cibele de Azevedo Villares da função de Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Coleções.
Designa servidor Magno Geraldo Ribeiro de Assis, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe de Serviço de Esporte e Lazer (FG-1) da Diretoria de Esporte, Arte e Cultura/DEA.
Concede dispensa, por término de mandato, à servidora Marília Luiza Peluso da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Geografia, a partir de 17/11/1998.
Designa o servidor José Joaquim Bezerra para exercer a função de Chefe do Serviço de Administração.
Retifica o Ato de Reitoria nº 1379/2005, alterando o texto de: "nomeação para cargo de Chefe da Assessoria de Estudos do Futuro" para "designação para a função de Chefe do Laboratório de Estudos do Futuro", da senhora Dóris Santos de Faria.
Dispensa o servidor José Joaquim Bezerra da função de Chefe do Serviço de Administração.
Dispensa o servidor Jeremias da Silva Bastos Filho da função de Chefe do Serviço de Registro e Documentação.
Designa a servidora Marli Morais de Freitas, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para exercer a função de Chefe do Centro de Execução Orçamentária e Financeira do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa, a pedido, o servidor Raul Santos Guimarães, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Chefe do Centro de Execução Orçamentária e Financeira do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa a servidora Marcia Cristina Silva P. De Oliveira da função de Chefe de serviço de Pagamento da Diretoria de Administração de Pessoal.
Designa a servidora Maria Eunice Megale Barrios para exercer a função de Chefe do serviço de Recrutamento e Seleção e Avaliação de Desempenho na Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Dispensa a servidora Maria Eunice Megale Barrios da função de Chefe de serviço de Recrutamento e Seleção e Avaliação de Desempenho na Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Reconduz o servidor Sadek Crisostomo Absi Alfaro para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Mecânica, a partir de 19/10/1998.
Dispensa o servidor Carlos Augusto de São José da função de Chefe de serviço de Organização e Execução de Concursos na Diretoria de Acesso ao Ensino Superior.
Designa a servidora Dalila Guimaraes Urach Vieira para exercer a função de Chefe do Serviço de serviço de Apoio Externo na Diretoria de Acesso ao Ensino Superior.
Dispensa a servidor Dalila Guimaraes Urach Vieira da função de Chefe de serviço de Apoio Externo na Diretoria de Acesso ao Ensino Superior.
Designa o servidor João Bosco de Medeiros dantas para exercer a função de Chefe de Serviço de Exame e Prestação de Contas da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa a servidora Miriam Furtado de Mendonça, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe da Divisão de Acervo Geral da Biblioteca Central (BCE).
Dispensa o servidor João Bosco de Medeiros dantas da função de Chefe de serviço de Exame e Prestação de Contas da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa, a pedido, a servidora Conceição José Vaz de Araújo, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Chefe da Divisão de Acervo Geral da Biblioteca Central (BCE).
Designa o servidor João Antonio De Deus Passos para exercer a função de Chefe do Serviço de Acompanhamento de Controle Financeiro.
Designa o servidor Joaquim Pinto de Andrade, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do ECO/Departamento de Economia.
Dispensa o servidor João Antonio de Deus Passos da função de Chefe de serviço de Acompanhamento de Controle Financeiro.
Dispensa, por término do mandato, o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Chefe (FG-1) do pro tempore, do ECO/Departamento de Economia.
Designa a servidora Zila das Graças Oliveira para da exercer a função de Chefe de serviço de Execução Orçamentária.
Dispensa a servidora Zila de Graças Oliveira Rodrigues da função de Chefe de serviço de Execução Orçamentária.
Designa a Assistente Social Ariadna Aparecida Rodrigues Nunes, a partir de 14/11/2005, à função de Chefe do Serviço de Progressão de Desenvolvimento da Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS).
Designa o servidor Eurides Araujo Costa Alves para exercer a função de Chefe do Serviço de Comunicação Administrativa, na Diretoria de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa.
Dispensa, a :pedido, o servidor Albino Verçosa de Magalhães, da função de Chefia do Centro de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento de Unidade Anatomia Patológica, do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a servidora Eurides Araujo Costa Alves da função de Chefe do Serviço de Comunicação Administrativa na Diretoria de Recursos Materiais e comunicação Administrativa.
Designa o Assistente em Administração Edivanildo de Albuquerque Martins, a partir de 14/11/2005, para exercer a função de Chefe do Serviço de Moradia Estudantil da Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS).
Designa o servidor Suamir Jorge de Azevedo Campos para exercer a função de Chefe do Serviço de Compras Internacionais na DIretoria de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa.
Dispensa o servidor Suamir Jorge de Azevedo Campos da função de Chefe de Serviço de Compras Internacionais na Diretoria de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa.
Designa o servidor Mauro Gama da Silva para exercer a função de Chefe do Serviço de Almoxarifado na Diretoria de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa.
Dispensa o servidor Mauro Gama da Silva da função de Chefe do Serviço de Almoxarifado na Diretoria de Recursos Materiais e Comunicação Administrativa.