Concede a Gratificação ao Sr. Geraldo Nardin.
Concede licença ao Auxiliar de Laboratório 1, Carlos Alberto de Lima, do Departamento de Química, pelo período de 4 meses.
Admite, por transferência da Fundação Universidade do Sergipe, a professora Lucília Helena do Carmo Garcez lotada no Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernáculas da Universidade de Brasília no nível de Assistente MS-B-4 a partir da data de sua desvinculação da Universidade do Sergipe.
Designa o Servidor Pedro Vitor para exercer a função de Encarregado da Oficina de Manutenção de Veículos.
Retifica o Ato da Reitoria nº 1396/92, de 11/12/92, que procedeu ascensão funcional ao servidor Antônio José Escobar Brussi: Onde se lê: Nível 01, para Nível 02 Leia-se: Nível 02, para o Nível 03.
Declara vago o cargo de Assistente em Administração em decorrência do falecimento de Maria Terezinha Martins Silva.
Declara vago, a partir de 15/03/1996, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Laboratorista Biotério NM I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupado pela servidora Karla Cristina Vargas, com lotação no Departamento de Ciências Fisiológicas.
Designa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (FG-1) junto ao Decanato de Extensão.
Designa, tendo em vista o constante do memorando IL 43/99, o servidor Almir de Campos Bruneti, ocupante do cargo de professor adjunto MS, para exercer a função de coordenador do curso de pós-graduação em Literatura (FG-2) do Departamento de Teoria Literária e Literaturas.
Dispensa, a pedido, o professor Haruka Nakayama de membro titular, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Conselho da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, a partir da data de 28/04/2000. Designa o professor Georgete Medleg Rodrigues para a função de membro titular, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Conselho da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, a partir da data de 28/04/2000, conforme Ofício FAD Interno nº 0004/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Márcio Ferreira da Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área, com lotação no Departamento de Geologia, a partir de 18/03/2001.
Designa o servidor Célius Antônio Magalhães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Projeto Especial Novas Tecnologias para o Ensino (FG-1) do Decanato de Ensino de Graduação/DEG.
Dispensa, a pedido, a servidora Angela Cristina Mendes Gonsioroski da função de chefe da Livraria do Campus da Editora Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em administração.
Nomeia João Carlos Domingues Neto, candidato(a) habilitado(a) em 6º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 634667, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Física, em vaga decorrente da exoneração de Edson Soares Silva, ocorrida em 1/10/1996.
Retifica o Ato da Reitoria nº 807/1992, publicado no DOU de 03/07/1992, que nomeou Conceição de Fátima Oliveira Bastos para o cargo de Médica do Trabalho; onde se lê: "em vaga decorrente da aposentadoria da servidora Jenny N. G. Albuquerque, ocorrida em 30/04/1991", leia-se: "em vaga decorrente da aposentadoria da servidora Jenny Nunes Guimarães Albuquerque, ocorrida em 23/04/1991".
Designa a servidora Mirtes Bastos Tavares, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Gerente de operações e informações financeiras da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Francisco César Borges Silva, de 31/01/2007 a 01/03/2007.
Concede pensão federal a Raissa de Oliveira Gomes, a Rayane de Oliveira Gomes e Vitória Régia Viana da Costa, filhos do ex-servidor Isatj Paiva Gomes, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica, nos termos dos artigos 215, 216, § 22, e 217, Inciso II, alínea a, da Lei nº 8112/1990, combinado com o art. 40, § 72, inciso II, da EC nº 41/2003 e art. 22, inciso II, da Lei nº 10887/2004.
Susta os efeitos do ato da reitoria 091/76, concede ao professor Gilberto de Freitas, do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde, licença sabática de 1 semestre, com remuneração integral.
Promove o professor Joaquim José Soares Neto do Departamento de Física do nível de Auxiliar MSA-1 para o nível de Assistente MS-B-1 a partir de 27/08/1986.
Dispensa a Bibliotecária Thereza Rosa Borges De Holanda das funções de Chefe do Serviço de Auxílio ao Usuário da Biblioteca Central.
Dispensa, a partir de 26/03/93, a Professora Júlia Issy Abrahão (PST), das funções de Coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia e de Representante do mesmo Instituto junto à Câmara de Extensão. Designa, a partir de 26/03/93, a professora Denise de Souza Fleith (PED), para as funções de Coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia e de Representante do mesmo Instituto junto à Câmara de Extensão.
Dispensa Elder Ayres Carmona da função de Secretário de Faculdade de Ciências da Saúde.
Declara vago, a partir de 15/03/1996, um cargo de Assistente em Administração NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, em decorrência do falecimento do servidor José Maurício Honório Filho, com lotação no Departamento de Sociologia.
Dispensa, a partir de 16/03/98, a servidora Carolina Cássia Batista Santos da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Dispensa, a pedido, tendo em vista o constante do OI ODT 021/99, a partir de 09/04/1999, o servidor Orlando Ayrton de Toledo, ocupante do cargo de professor titular MS, da função de chefe pro-tempore (FG-1) do Departamento de Odontologia.
Dispensa, por término de mandato, o professor Frederico Rosa Borges de Holanda da função de membros titular, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do cordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e de extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir da data de 24/04/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Achilles Alves de Levy Machado, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Médico, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 02/03/2001.
Designa a professora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, matrícula no Siape nº 404242, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento/PED.
Dispensa, a pedido, a senhora Walkiria Neiva Praça da função de encarregada de projetos especiais do Instituto de Letras, ocupante do cargo de Técnica em assuntos educacionais.
Nomeia Wanderson Mendes da Silva, candidato(a) habilitado(a) em 7º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 634673, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de William Rodrigues Gonçalves Estrela, ocorrida em 14/7/1998.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Alba Cristina Alves Batista Lima, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 03/02/2005.
Designa a servidora Janne Cury Nassar, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para responder como Chefe do Serviço de Auxílio ao Usuário da Biblioteca Central, durante o período de férias do titular Jefferson Higino Dantas, de 01/02/2007 a 10/02/2007.
Concede pensão federal a Marcus Vinícius Oliveira Barros, a Marcos Fabrício Oliveira Barros e a Lorrany Oliveira Barros, filhos do ex-servidor aposentado Francisco Josino Barros, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Servente de Limpeza, nos termos dos artigos 215, 216, § 22 e 217, inciso I, alínea a, da Lei nº 8112/1990, combinado com o art. 40, § 72, inciso I, da EC nº 41/2003 e art. 22, inciso I, da Lei nº 10887/2004.
Constitui comissão de Concurso para viabilizar a realização de concurso público para o cargo de escriturário.
Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário referência 2 e cria 1 vaga para o cargo de Supervisor referência A-3, no Hospital de Sobradinho.
Designa a servidora Alzimira Rodrigues da Silva Rosa para a função de Secretária do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula a partir de 14/07/1986.
Designa a Bibliotecária Maria Josefa Marins Gradim para Cargo em Comissão de Chefe do Serviço de Auxílio ao Usuário, da Biblioteca Central.
Nomeia Carlos Block Junior para o cargo de Professor Assistente de MS-B-1(M), do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Química, em vaga decorrente da aposentadoria de Roberto Alves de Lima, ocorrida em 24/12/91.
Designa Waldecy Correia para exercer a função de Secretário de Faculdade de Ciências da Saúde.
Altera o regime de trabalho da servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C I, do Quadro de Pessoal Permamente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Serviço Social, de dedicação exclusiva (DE) para tempo parcial (TP-20), no período de 02/02/1996 a 31/12/1996.
Designa a servidora Laura Renina Maurício da Fonseca Lemos Duarte para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Designa, tendo em vista o constante do OI ODT O21/99, a servidora Ana Cristina Barreto Bezerra, ocupante do cargo de professor adjunto MS, para exercer a função de chefe (FG-1) do Departamento de Odontologia.
Dispensa, a pedido, o professor Ivonete Salete Boschetti Ferreira da função de membro suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Humanas, a partir da data de 28/04/2000. Designa o professor Nair Heloísa Bicalho de Sousa para a função de membro suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Humanas, a partir da data de 28/04/2000, conforme Ofício IH nº 0005/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Aldo Pereira Neto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Médico, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 01/03/2001.
Dispensa, a pedido, a servidora lara Gomes Vieira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Assistente (FG-2) do Instituto de Artes/IdA.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria Elisa Ribeiro Calbo da função de chefe do Departamento de Botânica, ocupante do cargo de Professora adjunta.
Nomeia José Algenor da Silva, candidato(a) habilitado(a) em 8º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 315302, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Emerson Lucas de Souza, ocorrida em 31/3/1997.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Albânia Cezar de Melo, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação na Biblioteca Central, a partir de 09/02/2005.
Procede à progressão funcional do servidor Edson Dias Carvalho, ocupante do cargo de Professor adjunto MS 2 para Professor adjunto MS 3, lotado no Departamento de Música, a partir de 23/01/2007.
Dispensa o professor Márcio Martins Pimentel, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Decano de Pesquisa e Pós-Graduação.
Constitui comissão de concurso para viabilizar a realização de concurso público para o cargo de Técnico em Contabilidade.
Designa o professor Milton Thiago de Mello, decano de Pesquisa e Pós-Graduação, para executor do convênio celebrado entre a FUB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior, que tem por finalidade conceder auxílio destinado aos cursos de pós-graduação.
Designa a professora Adalgisa Maria Vieira do Rosário para integrar a Comissão Especial da Câmara de Assuntos Comunitários a partir de 27/08/1986.
Dispensa a pedido a servidora Kátia Balbino De Carvalho Ferreira (Fad), da função de Secretária da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Reintegra Lúcia Alencastro Valentim de Souza, servidora beneficiada pela Anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Professor Assistente de MS B 4 (G), do quadro de pessoal permaente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Artes Visuais.
Dispensa Sonisley Santos Machado da função de Chefe de Serviço de Recursos Humanos e Análise de Trabalho da Diretoria de Recursos Humanos.
Altera o Ato da Reitoria nº 642, publicado no D.O.U. de 30/04/1992, que concedeu aposentadoria ao servidor Raimundo Marques de Souza, assegurando-lhe a vantagem prevista non Art. 3 da Lei 8.911/1994 em substituição a do Art. 193 da Lei 8.112/1990 publicada no D.O.U. de 11/12/1990.
Dispensa, a partir de 24/01/98, o servidor José Flávio Sombra Saraiva da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de História.
Dispensa, a pedido, tendo em vista o constante do OI ODT 021/99,a partir de 09/04/1999, o servidor Orlando Ayrton de Toledo, ocupante do cargo de professor titular MS, da função de subchefe do Departamento de Odontologia.
Reconduz o professor Nilo Makiuchi para a função de membro efetivo e o professor José Felippe Beaklini Filho para a função de membro suplente, junto ao CONSUNI, como representantes dos docentes do Instituto de Física, a partir da data de 28/04/2000, conforme Memorando IF º 0075/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Alessandra de Cassia Alves, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 24/03/2001.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília/FUB, dos bens abaixo relacionados, doados pela Funsaúde, bem como a alocação desses na carga do agente patrimonial da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/FAU: 13 cadeiras giratórias, sem braços, mod. 2280, marca Flegma Danna; 8 mesas fessroplast, mod. STD 304; 1 projetor portátil multimídia, mod. DP 5500; 1 scannerAGFA 1212p Paralelo.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Lúcia Helena Soares e Silva da função de subchefe do Departamento de Botânica, ocupante do cargo de Professora adjunta.
Nomeia Henderson Dias de Oliveira, candidato(a) habilitado(a) em 9º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 707639, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente de posse em outro cargo inacumulável de Luiz José de Brito, ocorrida em 17/11/1995.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Aldo de Queiroz e Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação no Serviço de Patrimônio, a partir de 04/02/2005.
Dispensa o servidor Elício Bezerra Pontes, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Chefe, temporariamente, do Departamento de Métodos e Técnicas, a partir de 06/12/2006.
Designa o professor Jaime Martins de Santana, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Decano de Pesquisa e Pós-Graduação.
Extingue uma vaga para o cargo de Programador referência 4, uma vaga de programador referência 5 e 4 vagas de Analista referência 1 e cria 4 vagas para o cargo de analista referência 3 e 1 vaga para o cargo de Analista referência 4 no Centro de Processamento de Dados.
Extingue, no Departamento de Desenho, 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Ofícios referência 3 e cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Ofícios referência 1, no Departamento de Comunicação.
Designa a servidora Ingrid Jimenez Braga para exercer o cargo em comissão de Chefe do Serviço de Admissão e Histórico Escolar da Diretoria de Assuntos Acadêmicos a partir de 01/09/1986.
Designa a servidora Denise Maria Hudson De Oliveira (Fad), para a função de Secretária da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Autoriza recebimento da doação dos bens móveis abaixo relacioandos, feita à Fundação Universidade de Brasília, pelo Ministério da Saúde, conforme termos de doação nº 001 e 002/92: - 01 (uma) mesa para escritório, conjugada, estrutura em ferro, cor louro escuro, formato em L, com 2 gavetas, medindo 110 x 50cm; - 01 (um) arquivo automático, deslizante, com 07 gavetas; - 01 (uma) encadernadora manual para aspiral, cor cinza escuro, marca assane; - 01 (uma) encadernadora manual para aspiral, cor vermelha, marca kotok; 01 (uma) mesa para escritório em madeira, com 3 gavetas, cor louro claro, medindo 1,25 x 0,70cm; - 04 (quatro) estantes de aço, moduláveis, cor cinza; - 01 (um) mimeógrafo automático, cor marrom, marca gestetner, modelo 466; 01 (uma) guilhotina manual de mesa em aço, cor azul, marca tessor; - 01 (uma) cama ginecológica, com 3 gavetas cor bege; - 02 (duas) camas ginecológicas, estrutura metálica, com 3 gavetas, cor bege; - 01 (uma) mesa para escritório em madeira, com 3 gavetas cor louro claro, base metálica, medindo 1,23 x 0,80 cm; - 04 (quatro) aparelhos telefônicos k5, com disco, cor branco/verde, marca Siel; - 01 (uma) guilhotina manuel de mesa em aço, cor cinza; - 03 (três) aparelhos telefônicos, ks, com disco, marca NEC; - 01 (uma) central telefônica, eletrônica, marca NEC, modelo 5 2R 113. Excui da relação, os itens 006, 007 e 017, constantes do termo de doação 001/92, tendo em vista que os mesmos não possuem condições de uso e de recuperação.
Designa Joana das Graças Caputo Pereira para exercer a função de Chefe de Serviço de Recursos Humanos e Análise de Trabalho da Diretoria de Recursos Humanos.
Retifica o Ato da Reitoria n 220, publicado no D.O.U. de 04/03/1996, que nomeou José de Ribamar Barreiros Soares.
Designa o servidor Jaime de Almeida para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), do Departamento de História.
Designa, tendo em vista o constante do OI ODT 021/99, o servidor Edson Dias Costa Júnior, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Odontologia.
Dispensa, a pedido, o professor adjunto Raimundo Paulo Barros Henrique da função de Assessor de Planejamento do Decanato de Extenção, a partir da data de 01/04/2000, conforme Memorando DEX nº 0220/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Ana Deger de Castro Dourado dos Santos, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 03/03/2001.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília/FUB, dos bens relacionados no Memo. PAT acima citado, doados por pessoas físicas, bem como a alocação desses na carga do agente patrimonial dos Centros de Custo indicados na relação.
Designa a servidora Maria das Graças Machado de Souza para exercer a função de chefe do Departamento de Botânica, ocupante do cargo de Professora adjunta.
Nomeia Ronei Delfino da Fonseca, candidato(a) habilitado(a) em 10º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 707773, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Michael Naves Ribeiro, ocorrida em 30/6/1995.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Aleina Mora Almeida, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar de Cozinha, com lotação na Direção do Instituto de Psicologia, a partir de 18/02/2005.
Designa o servidor Elício Bezerra Pontes, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas, a partir de 06/12/2006.
Dispensa a professora Symone Rodrigues Jardim, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe do Departamento de Desenho Industrial.
Cria uma vaga para o cargo de Escriturário no Departamento de Matemática.
Designa a servidora Telma Pinto Rodrigues Esteves para a função de Chefe da Seção de Admissão da Diretoria de Assuntos Acadêmicos a partir de 01/09/1986.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Margarida Albes Braga Alcântara da função de Secretária do Diretor da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados a partir de 03/07/1987.
Autoriza o recebimento da doação de 01 (um) bloqueador de calor, feita à Fundação Universidade de Brasília pela Pharmacia LKB Instrument GES. M.B.H., devendo o mesmo ser alocado na carga patrimonial do Departamento de Biologia Celular.
Exonera Luis Claudio Portugal do Nascimento do cargo de Professor Auxiliar.
Designa o servidor Luiz Basílio Rossi para exercer a função de Assessor Especial (CD-3) do Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, a partir de 09/03/98, o servidor Luis Alberto Garcia de Oliveira da função de Secretário (FG-3) do Instituto de Ciências Sociais.
Concede pensão federal, tendo em vista o constante do Processo n° 23106.002811/94-80,a partir de 02/07/1994, a Ruth Prado de Magalhães, esposa do ex-servidor Ênio de Magalhães, matrícula SIAPE 0401844, ocupante do cargo de professor adjunto DE MS (G) C IV, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com fundamento nos Arts. 215 e 217, inciso I, alínea a da Lei 8.112, de 11/12/1990, publicada no DO de 12/12/1990.
Designa o professor adjunto Sylvio Quezado de Magalhães para a função de Assessor de Planejamento do Decanato de Extenção, a partir da data de 02/05/2000, conforme Memorando DEX nº 0220/2000.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, do servidor Carlos Batista de Oliveira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 23/03/2001.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília/FUB, de dois microcomputadores e de dois monitores de vídeo, adquiridos com recursos de taxa de bancada do CNPq, bem como a alocação desses na carga do agente patrimonial do Departamento de Ciência Política/POL.
Designa o servidor Lacê Medeiros Breyer para exercer a função de subchefe do Departamento de Botânica, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Nomeia Daniel Pimentel Varela, candidato(a) habilitado(a) em 11º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Eletrônica NI A I, código de vaga nº 707932, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Tecnologia, em vaga decorrente da exoneração de Cláudio Faria Marques, ocorrida em 31/7/1996.
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Alice Maria Falqueto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração, com lotação na Secretaria de Empreendimentos, a partir de 01/2/2005.
Designa o servidor Antônio Fávero Sobrinho, ocupante do cargo de Professor assistente, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Métodos e Técnicas, a partir de 06/12/2006.
Designa o professor Evandro Renato Perroto, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Desenho Industrial.