Designa a Secretária-Executiva Edna Leoni da Cunha Camilo para, no período de férias do servidor Lucas Vieira Barros, Titular, de 17/11/2005 a 31/12/2005, para responder como Chefe do Observatório Sismológico (SIS).
Designa a Secretária-Executiva Edna Leoni da Cunha Camilo para exercer a chefia do Observatório Sismológico (SIS), entre 17/11/2005 e 31/12/2005, período correspondente às férias de Lucas Vieira Barros.
Designa servidor Lucas Vieira Barros, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para execer a função de Chefe (FG-1) do Observatório Sismológico.
Dispensa os professores Geraldo Resende Boaventura e Lucas Vieira Barros das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração. Designa os professores César Fonseca Ferreira Filho e Raul Minas Kuyumjian para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração.
Designa o Senhor Lucas Vieira Barros para exercer a função de membro suplente do Conselho Superior da Fundação Universitária de Brasília.
Designa o servidor George Sand Leão Araújo de França, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Observatório Sismológico, durante o periodo de férias do titular Lucas Vieira Barros, de 05/02/2007 a 10/02/2007.
Designa os professores Reinhardt Adolfo Fuck e Lucas Vieira Barros para exercer as funções de membro titular e suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Conselho do Instituto de Geociências, pelo período de 2 anos.
Designa o professor George Sand Leão Araújo de França, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Observatório Sismológico, durante o período de férias do titular Lucas Vieira Barros.