Designa o Professor Adjunto Jake Carvalho do Carmo para exercer a função de Vice-Diretor da Faculdade de Educação Física, a partir de 26/01/2006.
Designa Nycéia Alzira Ribeiro Prata, Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária da Faculdade de Educação Fìsica, a partir de 1º/08/2006. Memorando FEF nº 283/2006.
Designa o servidor Roberto Tavares Câmara, ocupante do cargo de Porteiro, para exercer a função de Encarregado de Manutenção do Centro Olímpico (FG-4) da Faculdade de Educação Física.
Designa a servidora Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora da Faculdade de Educação Física (CD-4) durante o período de férias do titular Jônatas de França Barros, de 23/07/2007 a 06/08/2007.
Designa o servidor Sebastião José Raposo, ocupante do cargo de Técnico em Educação Física, para responder como Coordenador de Apoio Técnico da Faculdade de Educação Física (FG-4) durante o período de férias do titular Roberto Tavares da Câmara, de 16/07/2007 a 14/08/2007.
Designa o servidor Sebastião José Raposo, ocupante do cargo de Técnico em Educação Física, para responder como Coordenador de Apoio Técnico (FG-4) da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Roberto Tavares da Câmara, de 16/07/2007 a 14/08/2007.
Designa o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor assistente, para responder como Diretor da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Jonatas de França Barros, de 02/01/2007 a 11/01/2007.
Designa o técnico David Pereira de Castro, ocupante do cargo de Técnico em Audiovisual, para exercer a função de Chefe da Unidade Descentralizada da Faculdade de Educação Física.
Designa o servidor Glauco Falcão de Araújo Filho, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação da Faculdade de Educação Física (FG-2), a partir de 12/12/2007.
Designa o servidor Martim Francisco Bottaro Marques, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física, a partir de 12/12/2007.
Designa o servidor Adauto João Pulcinelli, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação da Faculdade de Educação Física (FEF).
Designa servidora Judite Maria de Jesus Siqueira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária—Geral (FG-3) da Faculdade de Educação Física/FEF.
Dispensa, por término de mandato, o professor Alcir Braga Sanches (FEF) da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Educação Física (FEF), a partir desta da 22/10/2003. Designa o professor Marcelo de Brito (FEF) para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Educação Física (FEF), a partir de 22/10/2003. 3. Reconduz o professor William Passos (FEF) para a função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Educação Física (FEF), a partir de 22/10/2003.
Dispensa, a partir de 05/12/2003, por término de mandato, os alunos Thaís Maranhão de Sá e Carvalho (ENF), Benedito Alemão de Carvalho (IL), José Carlos Pacheco Pereira Filho (FIL), Roberto dos R. Ferreira Nascimento (IL) e Diogo Conte (ENC) das funções de representantes titulares dos discentes de graduação no Conselho Universitário (CONSUNI). Designa, a partir de 05/12/2003, os alunos André Machado de Siqueira (FM), Artur Antônio dos Santos Araújo (IL), Daniel Machado Gaio (ICS), Eldernan dos Santos (FEF), Jonas Augusto Freitas (IH), Marcos Fensterseifer Woortmann (IPOL) e Sarah de Roure (IH) para exercerem as funções de representantes titulares dos discentes de graduação no Conselho Universitário (CONSUNI).
Designa os professores Paulo Henrique Azevêdo (FEF) e Cláudia Maria Goulart dos Santos (FEF) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representantes da Faculdade de Educação Física (FEF).
Dispensa, a pedido, o professor Paulo Henrique de Azevedo/FEF da função de membro titular da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representante da FEF/Faculdade de Educação Física e designa a professora Marisete Peralta Safons/FEF à função de membro titular da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representante da FEF/Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, a professora Marisete Peralta Safons/FEF da função de membro titular da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representante da FEF/Faculdade de Educação Física e designa o professor Alcir Braga Sanches/FEF à função de membro titular da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representante da FEF/Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, o servidor William Passos da função de membro titular, junto à Câmara de Carreira Docente, representando a Faculdade de Educação Física e designa o servidor Paulo Henrique Azevêdo para exercer a função de membro titular, junto à Câmara de Carreira Docente, representando a Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, o professor André Luiz Teixeira Reis/FEF da função de membro titular da CEX/Câmara de Extensão, como representante da FEF/Faculdade de Educação Física e designa o professor Adauto João Pulcinelli/FEF para a função de membro titular da CEX/Câmara de Extensão, como representante da FEF/Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, a professora Marisete Peralta Safons da função de membro titular da Câmara de Extensão, como representante da Faculdade de Educação Física e designa o professor André Luiz Teixeira Reis para a função de membro titular da Câmara de Extensão, como representante da Faculdade de Educação Física.
Designa os Professores Cláudia Maria Goulart dos Santos e Adauto João Pulcinelli para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente, na condição de representantes da Faculdade de Educação Física.
Designa o Professor Edson Marcelo Hungaro para a função de membro suplente da Câmara de Ensino de Graduação, na condição de representante da Faculdade de Educação Física.
Designa a Professora Júlia Aparecida Devidé Nogueira para a função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, na condição de representante da Faculdade de Educação Física.
Designa os servidores William Passos e Adauto João Pulcinelli como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós graduação e de Extensão da Faculdade de Educação Física.
Designa o servidor Osmar Riehl, para exercer a função de Membro da Câmara de Extensão da Faculdade de Educação Física, junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Juarez Jason Menezes Araújo para exercer a função de secretário (FG-3) da Faculdade de Educação Física.
Designa o servidor Alcir Braga Sanches (FEF) como membro titular da Câmara de Extensão, como representante da Faculdade de Educação Física, junto ao Decanato de Extensão, em substituição ao servidor Osmar Riehl.
Dispensa, a pedido, a professora Dulce Maria Filgueira de Almeida Suassuna da função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, como representante da Faculdade de Educação Física e designa o professor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende para a função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, como representante da Faculdade de Educação Física.
Designa o professor Paulo Henrique Azevedo para a função de membro suplente da Câmara de Carreira Docente, como representante da Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, o professor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende da função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, como representante da Faculdade de Educação Física, e designa em seu lugar o professor Glauco Falcão de Araujo Filho à mesma função.
Designa o Professor Marcelo de Brito para a função de Membro Titular na Câmara de Ensino de Graduação, representando a Faculdade de Educação Física.
Designa os Professores Ricardo Jacó de Oliveira e Martim Francisco Bottaro Marques para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de representantes da Faculdade de Educação Física.
Designa a servidora Marisete Peralta Safons para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Educação Física, a partir de 18/10/1998.
Dispensa à pedido, o professor William Passos (FEF) da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão da Faculdade de Educação Física (FEF), a partir de 23/04/2001. Designa o professor Alcir Braga Sanches (FEF) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós graduação e de extensão da Faculdade de Educação Física (FEF), a partir de 23/04/2001.
Designa o servidor Roberto de Azevedo Dantas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretário (FG-3) da Faculdadede Educação Física.
Designa o servidor Alfredo Feres Neto, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, de 02/01/2007 a 15/02/2007.
Designa Judite Maria de Jesus Siqueira, Assistente em Administração, para exercer a função de Assistente da Faculdade de Educação Física, a partir de 1º/08/2006, Memorando FEF nº 284/2006.
Designa o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para responder como Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FG-1) durante o período de férias da titular Marisete Peralta Safons, de 06/07/2007 a 20/07/2007.
Designa o servidor Manoel Rodrigues Siqueira, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, para responder como Secretário do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FG-4) durante o período de férias da titular Nyceia Alzira Ribeiro Prata, de 16/07/2007 a 04/08/2007.
Designa os Professores André Luiz Teixeira Reis e Glaco Falcão de Araújo Filho, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Faculdade de Educação Física, a partir de 24/05/2007.
Designa o servidor Mauro de Campos Dourado, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade de Educação Física (FG-2), durante o período de Licença Médica da titular Judite Maria de Jesus Siqueira, de 04/05/2007 a 15/07/2007.
Designa, a professora Marisete Peralta Safons e reconduzir o professor Paulo Henrique Azevêdo às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes da Faculdade de Educação Física.
Designa o assistente Roberto de Azevedo Dantas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Assistente da Faculdade de Educação Física.
Designa, a partir de 02/12/2003, os professores Marisete Peralta Safons (FEF) e Paulo Henrique Azevedo (FEF) para as funções de representantes titular e suplente, respectivamente, da Faculdade de Educação Física no Conselho Universitário (CONSUNI).
Designa para a função de Coordenador de Graduação da Faculdade de Educação Física, o Professor Adjunto, Alcir Braga Sanches.
Dispensa por término de mandato, o professor Alcir Braga Sanches (FEF) da função de membro titular da Câmara de Extensão (CEX) como representante da Faculdade Educação Física (FEF) e designa o professor Marcelo de Brito (FEF) à função de membro titular da Câmara de Extensão (CEX) como representante da Faculdade de Educação Física (FEF).
Designa os servidores William Passos e Keila Elizabeth Fontana como membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente - CCD, como representantes da Faculdade de Educação Física.
Designa, o professor José CeIi Neto para a função de membro titular da Câmara de Extensão, como representante da Faculdade de Educação Física.
Dispensa, por término de mandato, o professor Aldo Antônio de Azevedo da função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, como representante da Faculdade de Educação Física. Designa a professora Cláudia Maria Goulart dos Santos à função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, como representante da Faculdade de Educação Física.
Esta Resolução menciona a constituição do Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, detalhando sua: gestão; assessoramento; composição; designação de seus membros; funções do Comitê Assessor; mandato dos membros; e outras providências. Fica constituído na Universidade de Brasília o Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília - BPEQ/UnB, como instrumento de gestão administrativa de pessoal nos termos da Portaria Interministerial n° 22, de 30/04/2007. O Banco de Professor Equivalente da Universidade de Brasília BPEQ/UnB será gerido pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão CEPE, assessorado por um Comitê Assessor. O Comitê Assessor será composto por quatro professores titulares ou associados, pelos decanos de graduação e pós-graduação e pelo Vice-Reitor, que o presidirá. Os professores componentes do Comitê Assessor deverão ser designados pelo CEPE, obedecendo à seguinte distribuição por área: Um professor da área de Ciências da Vida - IB, FAV, FCE, FEF, FM, FS ou FUP. II. Um professor da área de Ciências Exatas, da Terra e da Tecnologia - FGA, FT, IE, IF, lG ou lQ. III. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais 1 - FAU, FE, IdA, IH, IP ou IL. IV. Um professor da área de Ciências Humanas e Sociais lI - FAC, FACE, FD, ICS, IPOL ou IREL. São funções do Comitê Assessor: I. Propor ao CEPE diretrizes, baseadas em análises atualizadas de distribuição e alocação de vagas docentes, que orientem o gerenciamento do Banco de Professor Equivalente da UnB - BPEQ/UnB, no sentido de promover gradativamente a redução de carências nos quadros docentes das unidades/departamentos; reconhecer a diversidade do desempenho e das necessidades dos departamentos, para manter ou atingir a excelência do desempenho acadêmico tanto na graduação como na pós-graduação, e propiciar o desenvolvimento do ensino e da pesquisa com qualidade. II. Analisar todas as solicitações de abertura de concurso para reposição de vagas do BPEQ/UnB e fazer recomendação fundamentada ao CEPE pela abertura ou não do concurso solicitado. lII. Recomendar ao CEPE a alocação de vagas eventualmente disponíveis no BPEQ/UnB. IV. Gerenciar a abertura de concursos públicos para professor titular, limitada a 10% do BPEQ/UnB, de modo a manter o equilíbrio na distribuição de professores titulares entre as unidades. Os membros do Comitê Assessor, exceto o Vice-Reitor, serão indicados pelo CEPE, com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução. Metade dos membros do Comitê Gestor, exceto o Vice-Reitor, deverá ter o mandato renovado anualmente. Na primeira composição do Comitê Gestor, os professores das áreas descritas nos incisos I e III do Art. 3° terão mandato de 01 (um) ano.
Designa a Professora Cláudia Valéria de Assis Dansa para a função de Membro Suplente da Câmara de Ensino de Graduação, representando a Faculdade de Educação Física.
Designa o servidor William Passos, para exercer a função de Membro da Câmara de Extensão (Suplente) da Faculdade de Educação Física, junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Roberto Tavares da Câmara, ocupante do cargo de Porteiro, para exercer a função de Secretário (FG-4) do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FEF).
Designa o Professor Auxiliar Glauco Falcão de Araújo Filho, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação da Faculdade de Educação Física, conforme Memorando FEF nº 0116/2000.
Dispensa por término de mandato, os professores Alcir Braga Sanches e Marcelo Brito das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representantes dos docentes da Faculdade de Educação Física (FEF), a partir de 16/3/2001. Designa os professores Marisete Peralta Safons e Paulo Henrique Azevedo para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representantes dos docentes da Faculdade de Educação Física (FEF), a partir de 17/04/2001.
Designa, o servidor Paulo Henrique Azevêdo, ocupante do cargo de professor assistente MS, para exercer a função de coordenador de graduação em Educação Física (FG-2) da Faculdade de Educação Física/FEF.
Designa o servidor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Centro Olímpico (FG-1) da FEF/Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da servidora Ana Maria Renne Guimarães Lapa, de 14/1/2004 a 27/2/2004.
Designa o Professor Adjunto Jonatas de França Barros para exercer a função de Diretor da Faculdade de Educação Física, a partir de 26/01/2006.
Designa o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Vice-Diretor, pro tempore, da FEF/Faculdade de Educação Física, a partir 14/06/2005.
Designa Eduardo Meneses Chaperman, Técnico de Laboratório, para responder como Secretário da Faculdade de Educação Física, durante as férias do titular Roberto Tavares da Câmara, de 10/07/2006 a 08/08/2006. Memorando FEF nº 290, de 03/08/2006.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1084/2007, que designou o servidor Manoel Rodrigues Siqueira, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, para responder como secretário do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física (FG-4).
Designa o servidor Lauro de Campos Dourado, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Secretário do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da titular Nycéia Alzira Ribeiro Prata, de 02/01/2007 a 11/01/2007.
Designa a servidora Lúcia Kobayaschi, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Secretária da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Roberto de Azevedo Dantas, de 11/12/2006 a 07/01/2007.
Designa o servidor Josino Ferreira, ocupante do cargo de Operador de máquina operadora, para responder como Assistente de direção da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da titular Judite Maria de Jesus Siqueira, de 01/02/2007 a 02/03/2007.
Designa o servidor Jake Carvalho do Carmo, ocupante do cargo de Professor adjunto, para responder como Diretor da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Jonatas de França Barros, de 12/01/2007 a 31/01/2007.
Designa a servidora Júlia Aparecida Devide Nogueira, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para responder como Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular André Luiz Teixeira Reis, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Designa o servidor André Luiz Teixeira Reis, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação Física, a partir de 13/02/2007.
Designa a servidora Ana Cristina de David, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Educação Física, a partir de 12/03/2007.
Designa o servidor William Passos, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de prática desportiva da Faculdade de Educação Física, a partir de 12/03/2007.
Retifica o Ato da Reitoria nº 570/2007, publicado no DOU de 02/04/2007, que designou a servidora Ana Cristina de David para exercer a função de Coordenadora de pós-graduação da Faculdade de educação física;onde se lê Ato da Reitoria nº 570/2007, leia-se: Ato da Reitoria nº 570-A/2007.
Designa o assistente Lauro de Campos Dourado, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretário da Faculdade de Educação Física.
Dispensa os professores Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende e Ana Cristina de David das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representames dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Educação Física e Designa o professor Glauco Falcão de Araújo Filho para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como represeitante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Educação Físca.
Dispensa, a pedido, o Professor Alcir Braga Sanches (FEF) da função de membro titular da Câmara de Ensino de Graduação, como representante da Faculdade de Educação Física e designa os Professores Dulce Maria Filgueira de Almeida Suassuna (FEF) e Alcir Braga Sanches (FEF) para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Ensino de Graduação, como representantes da Faculdade de Educação Física.
Designa os professores Ana Cristina de David/FEF e Martim Francisco Bottaro Marques/FEF para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CPP/Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representantes da FEF/Faculdade de Educação Física.
Designa o professor Aldo Antônio de Azevedo (FEF) para exercer a função de membro titular junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante da Faculdade de Educação Física (FEF).
Dispensa, a pedido, a professora Ana Cristina de David da função de membro titular da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, como representante da Faculdade de Educação Física, e designa em seu lugar o professor Martim Francisco Bottaro Marques a mesma função.
Designa os Professores Fernando Mascarenhas e Martim Francisco Bottaro Marques para compor a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, na condição de Membros Titular e Suplente, respectivamente, como representantes da Faculdade de Educação Física.
Designa a servidora Ana Maria Renne Guimarães Lapa para exercer a função de Vice-Diretor Interino, da Faculdade de Educação Física.
Designa os servidores Cláudia Maria Goulart dos Santos e Adauto João Pulcinelli para exercerem, respectivamente, as funções de membros titular e suplente junto à Câmara de Ensino de Graduação, como representantes da Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, de acordo com o disposto no artigo 16, inciso V, do Estatuto da UnB, publicado no DOU n° 007, de 11/01/1994, e tendo em vista o constante do memorando FEF n° 076/99, a partir de 13/04/1999, os Professores William Passos (FEF) e Adauto João Pulcinelli (FEF) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão da Faculdade de Educação Física. Designa, a partir de 13/04/1999, os Professores Adauto João Pulcinelli (FEF) e William Passos (FEF) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão da Faculdade de Educação Física.
Designa o servidor Sebastião José Raposo, ocupante do cargo de Técnico em Educação Física, para exercer a função de Secretário de Graduação (FG-4) da Faculdade de Educação Física (FEF).
Designa o servidor David Pereira de Castro, ocupante do cargo de Técnico em Audiovisual, para responder como Secretário-Geral da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da titular Judite Maria de Jesus Siqueira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa a servidora Nycéia Alzira Ribeiro Prata, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária do Centro Olímpico (FG-4) da Faculdade de Educação Física, a partir de 29/11/2006.
Designa o servidor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Educação Física, a partir de 29/12/2006.
Designa o servidor Harley Azevedo Júnior, ocupante do cargo de Técnico em laboratório, para responder como Secretário do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da titular Nycéia Alzira Ribeiro Prata, de 04/12/2006 a 23/12/2006.
Designa a servidora Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Chefe do Centro Olímpico da Faculdade de Educação Física, a partir de 13/02/2007.
Designa o senhor José Celi Neto, para exercer a função de Coordenador de extensão da Faculdade de Educação Física.
Designa Marisete Peralta Safons, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação Física, a partir de 12/09/2006.
Designa o servidor Alfredo Feres Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física (FG-2) durante o período de férias da titular Ana Cristina de David, de 16/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para responder como Diretora da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias do titular Jônatas de França Barros.
Designa os professores Ana Cristina de David (FEF) e Aldo Antônio de Azevedo (FEF) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes da Faculdade de Educação Física.
Designa o professor William Passos à função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como Representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Educação Física, a partir de 11/11/2002.
Designa, o servidor Marcelo de Brito, ocupante do cargo de professor assistente MS, para exercer a função de coordenador de extensão e atividades comunitárias (FG-2) da Faculdade de Educação Física/FEF, a partir de 01/04/2003.
Designa o servidor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Centro Olímpico Faculdade de Educação Física.
Designa a servidora Marisete Peralta Safons, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) da FEF/Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, o Professor Alcir Braga Sanches da função de membro titular da Câmara de Assuntos Comunitários/CAC, como representante da Faculdade de Educação Física/FEF, a partir de 18/07/2003 e designa o Professor Marcelo de Brito (FEF) para exercer a função de membro titular da Câmara de Assuntos Comunitários/CAC, como representante da Faculdade de Educação Física/FEF, a partir de 18/07/2003.