Exonera, a pedido, a partir de 28/01/98, o servidor José Cláudio Bernaud Burnett, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS A I TI-40, código de vaga 635098, do Quadro de Pessoal Pemanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Clínica Médica.
Exonera, a pedido, a partir de 11/02/98, a servidora Maria do Céu Thereza Pechinha Oliveira Lima, ocupante do cargo de Auxiliar de Farmácia NA II, código de vaga 631255, do Quadro de Pessoal Pemanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 03/03/98, a servidora Maria Alice Freitas Lima, da função de Secretária-Geral (CD-4), do Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, a partir de 16/02/98, a servidora Angela Maria Rogerio de Miranda Pontes, da função de Secretária (FG-4), do Departamento de Música.
Exonera, a pedido, a servidora Edna Figueiredo Rego do cargo de Médico NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília com lotação no Hospital Universitário de Brasíla, a partir de 20/07/98.
Concede dispensa a pedido, a servidora Nilciane Silva Araújo da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Pronto Atendimento (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília a partir de 01/07/1998.
Concede dispensa, a pedido, a servidora Concepta Margaret Mcmanus Pimentel da função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação (FG-2) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária a partir de 10/08/1998.
Dispensa, a pedido, a partir de 17/03/98, a servidora Albanete Alves Burity da função de Secretária do CONSUNI (FG-3) da Subsecretaria de órgãos Colegiados.
Dispensa, a pedido, os servidores Messias Costa (PAD) e Antônio Fávero Sobrinho (MTC) da função de membro titular e suplente, respectivamente, na representação dos coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão, da Faculdade de Educação, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 01/04/98; Designa as servidoras Leila Chalub Martins (TEF) e Lívia Freitas Fonseca Borges (TEF) para a função de membro efetivo e suplente, respectivamente, na representação dos coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão, da Faculdade de Educação, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 01/04/98.
Dispensa, a pedido, o servidor Genuino Bordignon (PAD) da função de membro suplente na representação do Conselho da Faculdade de Educação, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 01/04/98; Designa a servidora Maria Regina Zamith Calazans (MTC) para a função de membro suplente na representação do Conselho da Faculdade de Educação, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 01/04/98.
Dispensa, a partir de 24/03/98, a pedido, a servidora Maria Elenita Menezes Nascimento da função de Subchefe do Departamento de Ciência da Computação.
Dispensa, a partir de 24/03/98, a pedido, a servidora Maria Elenita Menezes Nascimento da função de Coordenadora do Curso de Pós- Graduação (FG-2) do Departamento de Ciência da Computação.
Concede dispensa, a pedido, aos servidores Keila Elizabeth Fontana (FEF) e Osmar Riehl (FEF) da função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, da Faculdade de Educação Física, a partir de 27/10/1998. Designa, ainda, os servidores Marisete Peralta Safons (FEF) e Marcelo de Brito (FEF) para exercerem a função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão, da Faculdade de Educação Física, a partir de 27/10/1998.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor José Matias Pereira da função de Coordenador do Curso de Graduação- Diurno (FG-2) do Departamento de Administração, a partir de 26/10/1998.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Agnaldo Cuóco Portugal da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Filosofia, a partir de 06/08/1998.
Concede dispensa, a pedido, o servidor Julio Ramon Cabrera Alvarez da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Filosofia a partir de 13/09/1998.
Concede dispensa, a pedido, o servidor Paulo Cesar Coelho Abrantes da função de Subchefe do Departamento de Filosofia a partir de 13/09/1998.
Concede dispensa a pedido à servidora Rita Laura Segato (DAN) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão, do Instituto de Ciências Sociais, a partir de 27/08/1998. Designa, ainda, o servidor Wilson Trajano Filho (DAN) para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-graduação e de Extensão, do Instituto de Ciências Sociais, a partir de 27/08/1998.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1395/1998. Dispensa, a pedido, os servidores Noraí Romeu Rocco (IED) e Otil Lara (FIS) das funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Exatas, a partir de 15/09/1998. Designa, ainda, os servidores Gerson Henrique Pfitscher (CIC) e Haydée Werneck Poubel (MAT) para as funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 15/09/1998.
Exonera, a pedido, a servidora Vilma Reis Terra, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Química, a partir de 14/09/1998.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Suzete Venturelli da função de Coordenadora do Curso de Gradução em Artes Plásticas (FG-2) do Departameno de Artes Visuais, a partir de 06/10/1998.
Concede dispensa, a pedido, aos representantes discentes de Graduação: Raimundo Dias Irmão J. (ICS), Leonardo Monteiro de C. Silva (PSI), Roberto B. Ribeiro (CIC) e seus suplentes Francisco Messias N. Nascimentos (PED) e Jário Araújo Silva (IF) da função de membro do Conselho de Administração, a partir de 19/10/1998. Designa, ainda, os discentes Raimundo Dias Irmão J. (ICS), Ana Paula Neiva (ICS), Alexandre Crispi (CIC) e Iris Soares (BIB), Welton Denner (FAC), Lilyan Teixeira (ENF) para exercerem a função de membro do Conselho de Administração, como representante titular e suplente, respectivamente, dos Discentes de Graduação, a partir de 19/10/1998.
Dispensa, a pedido, a partir de 09/03/98, a servidora Maria Helena de Camargo Souza da função de Secretária (FG-3) do Instituto deCiências Biológicas.
Dispensa, a pedido, o servidor Wilson Trajano Filho, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Antropologia.
Dispensa, a pedido, a servidora Alcida Rita Ramos, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Antropologia.
Dispensa, a pedido, o servidor Julio Ramon Cabrera Alvarez, da função de Chefe (FG-1) Interino, do Departamento de Filosofia.
Exonera à pedido, a senhora Nubia David Macedo da função de Assessora (CD-4) do Reitor.
Dispensa à pedido, o professor Marcello Moreira Santos da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Química (IQ), a partir de 21/2/2001. Dispensa por término de mandato, o professor Marçal de Oliveira Neto (IQ) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Química (IQ), a partir de 15/01/2001.
Exonera, a pedido, a auxiliar de enfermagem Cleonice Lima Matias, do quadro de pessoal permanente da Universidade, lotada no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 31/05/2000.
Dispensa, por motivo de dispensa da função de coordenador de curso, a partir de 18/05/2000, o professor Mário Roberto Bonomo(visuais) e, a pedido,a professora Maria Isabel Montandon (música) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Artes . Designa Nivalda Assunção Araújo (visuais) e Miguel Simao da Costa (visuais) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e S Extensão, como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós- graduação e de extensão do Instituto de Artes .
Dispensa, a pedido, o servidor Marcel Bursztyn,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação de Meio Ambiente e Desenvolvimento (FG-2) do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) .
Exonera, a pedido, a partir de 01/08/2000, a servidora Edna Ferreira das Chagas, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília ,ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, código de vaga nº 707.976,com lotação no Hospital Universitário de Brasília(HUB) .
Dispensa, a pedido, o servidor Doulival Rodrigues Pereira,ocupante do cargo de Economista,da função de Secretário (FG-4) da Casa da Cultura da América Latina(CAL) .
Dispensa,a pedido,o servidor Carlos Alberto de Assis Viegas,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Chefe do Centro de Clínicas Médicas (FG-2) do Hospital Universitário(HUB) .
Dispensa,a pedido,o servidor Ícaro Camargo Batista da função de Coordenador de Desenvolvimento de Comunicação e Integração Social (FG-1) da Diretoria Técnica de Extensão(DTE) .
Dispensa,a pedido,o servidor Paulo Juvêncio Gomes Tubino,ocupante do cargo de Professor Titular MS,da função de Coordenador da Pós-Graduação (FG-2) da Faculdade de Medicina (FMD) .
Dispensa,a pedido,a servidora Antonia Alves de Sousa,ocupante do cargo de Assistente em Administração,da função de Secretária(FG-3) do Instituto de Psicologia(IPD).
Dispensa,a pedido,o professor Gabriel Dorfman(THA) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,a partir de 29/09/2000. Designa o professor Gabriel Dorfman(THA) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,a partir de 29/09/2000.
Exonera,a pedido,a partir de 22/08/2000,a servidora Laura Regina da Silva Câmara Mauricio da Fonseca,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,código de vaga nº 707802,lotada no Departamento de Serviço Social (SER).
Dispensa,a pedido,a servidora Tereza Cristina Kirschner,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenadora de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de História (HIS).
Dispensa,a pedido,o servidor Dermeval Aparecido do Carmo,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Subchefe do Departamento de Geologia Geral e Aplicada(GEO).
Dispensa, a pedido, a partir de 10/07/2000, a servidora Maria Ophelia Galvão de Araújo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS da função de Chefe do Centro de Anatomia Patológica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília (HUB) .
Dispensa, a pedido, a partir de 10/07/2000, o servidor João da Costa Pimentel Filho, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS da função de Chefe da Divisão de Educação Continuada (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília (HUB) .
Dispensa, a pedido, a servidora Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de Araújo,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS ,da função de Chefe pro tempore (FG-1) do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento (PED) .
Dispensa, a pedido, a servidora Tânia Torres Rosa,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Chefe da Divisão Médica (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília (HUB) .
Dispensa, a pedido, o servidor Ricardo Luiz de Melo Martins,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,da função de Chefe da Divisão de Apoio ao Atendimento Multidisciplinar (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília .
Exonera,a pedido,nos termos do artigo 34, caput, da Lei nº 8112/90, o servidor Paulo Vieira Capucho, ocupante do cargo efetivo de Vigilante, Grupo Nível Intermediário, Classe C, Padrão VI, código da vaga 0314439, do Quadro Permanente desta Universidade, matrícula no SIAPE 04042134, em virtude de sua adesão ao Programa de Desligamento Voluntário .
Dispensa, a pedido, os professores Adalberto Corrêa Café Filho (IB/FIT) e Jaime Martins de Santana (IB/CEL) da função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) como representantes do Conselho de Instituto de Ciências Biológicas (IB). Designa os professores Jaime Martins de Santana (CEL) e Augusto César Franco (BOT) para exercerem a função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Dispensa, a pedido, o servidor Jesus Fernando Vivas de Sousa, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Artes Cênicas. Ocupa o cargo de Professor Auxiliar.
Dispensa a pedido, a professora Tânia Fraga (VIS) da função de membro suplente junto ao Conselho Universitpario (CONSUNI) como representante dos docentes do Instituto de Artes. Designa o professor João Antônio de Lima Esteves (CEN) para a função de membro suplente junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante dos docentes do Instituto de Artes.
Dispensa à pedido, o servidor Genuíno Bordignon, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Teorias e Fundamentos (TEF).
Dispensa à pedido, o servidor Lecy Ferreira Martins, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa à pedido, o servidor Suamir Jorge de Azevedo Campos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário (FG-4) da Casa de Cultura da América Latina (CAL).
Dispensa à pedido, a servidora Elisabeth Nogueira Ferront Shwartz, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Graduação - Diurno (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Dispensa à pedido, a servidora Stella Maris Hildebrand, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Enfermagem (ENF).
Dispensa, a pedido, a servidora Edna Cristina da Silva dos Santos, da função de Coordenadora dos Cursos de Letras- Diurno (FG-2) do Instituto de Letras (IL). Ocupante do cargo de Professora Assistente MS.
Dispensa à pedido, a servidora Martha Cecília Ambrósio Laboissière, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Farmacêuticas (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa à pedido, a servidora Ana Maria Silva de Sousa Nery, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, da função de Secretária do Curso de Graduação (FG-4) do Instituto de Ciências Sociais (ICS).
Dispensa à pedido, a servidora Márcia Marques, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Jornalismo (JOR).
Dispensa à pedido, a servidora Nayara Moreno de Siqueira, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, da função de Coordenadora do Pronoite (FG-1) do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional (CADE).
Dispensa à pedido, a servidora Luciana Nunes dos Santos, ocupante do cargo de Enfermeiro, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Clínicas Médicas (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Designa a servidora Karin Eleonora Savio de Oliveira, ocupante do cargo de Professora Auxiliar MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de nutrição.
Dispensa, a pedido, o servidor Onofre Rodrigues de Miranda, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-5) do Instituto de Psicologia (IP).
Dispensa a pedido, o professor Vadim da Costa Arsky Filho (MUS) da função de Membro suplente junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília. Designa a professora Taís Augusto Pitta Garcia Cotta (IQ) para a função de membro suplente junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Cristina Maria Teixeira Stevens, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET).
Dispensa, a pedido, o servidor Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Matemática/MAT-IE.
Dispensa, a pedido, a servidora Cláudia Beatriz de Oliveira Pio Fernandes Lopes, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Assistente (FG-2) do Instituto de Física (IF).
Exonera, a pedido, a partir de 1º/1/2002, o servidor Ernani José Sfoggia Pilla, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, com lotação no Departamento de Genética e Morfologia (GEM).
Dispensa, a pedido, o servidor José Curcino de Morais Sobrinho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário Administrativo da Fazenda Água Limpa (FAL).
Dispensa, a pedido, o servidor Josemar Rodrigues de Albuquerque, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Coordenação de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa, a pedido, servidor Jose Benedito Pinheiro Ribeiro, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Coordenador de Cobrança e Controle (FG-1) do Serviço de Gestão Patrimonial/SGP.
Dispensa, a pedido, a professora Teresa Helena Macedo da Costa (NUT) da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como Representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Ciências da Saúde (FS), a partir daquela data.
Dispensa, a pedido, a servidora Marilúcia Rocha de Almeida Picanço, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Medicina/EM.
Dispensa, a pedido, servidor Jose Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área, da função de Coordenador de Manutenção (FG-1) da Prefeitura do Campus/PRC.
Dispensa, a pedido, a servidora Shirley Gomes Queiroz, ocupante do cargo de Professora Auxiliar MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Artes Visuais/VIS.
Dispensa, a pedido, a servidora Shirley de Jesus, ocupante do cargo de Auxiliar de Cozinha, da função de Encarregada de Serviços Auxiliares (FG-7) do Restaurante Universitário/RU.
Dispensa, a pedido, a servidora Sandra Maria de Freitas da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativa, da função de Secretária do Curso de Licenciatura em Computação (FG-5) do Departamento de Ciência da Computação/CIC.
Dispensa, a pedido, servidor Célius Antônio Magalhães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Projeto Especial Novas Tecnologias (FG-1) do Decanato de Ensino de Graduação/DEG.
Exonera, a pedido, a servidora Michele Benevenuto Balthazar, a partir do dia 24/03/2003, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, o senhor Henrique de Souza Novaes da função de chefe do Laboratório de Estudos do Futuro do Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, o servidor Bernardo Kipnis da função de assesor pedagógico do Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa, a pedido, o servidor Nelson Gonçalves Gomes da função de cooordenador de pós-graduação do Departamento de Filosofia, ocupante do cargo de Professor titular.
Dispensa, a pedido, a servidora Edna Gisela Pizarro da função de coordenadora de graduação noturno do Instituto de Letras, ocupante do cargo de Professora assistente.
Dispensa, a pedido, a servidora Valdinéa Maria Macedo Bezerra da função de chefe da Divisão de Atendimento Noturno, da Biblioteca Central, ocupante do cargo de Bibliotecária/Documentalista.
Dispensa, a pedido, o servidor Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro da função de decano de ensino de graduação, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa, a pedido, os professores Maria Elenita Menezes Nascimento e Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração como representantes do Instituto de Ciências Exatas. Designa o professor Guy Grebot para exercer a função de membro titular do Conselho de Administração, como representante do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, a servidora Ana Maria Renne Guimarães Lapa, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe do Centro Olímpico Faculdade de Educação Física.
Dispensa, a pedido, a servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe Departamento de Jornalismo.
Dispensa, a pedido, o servidor Otávio Ribeiro de Medeiros, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Extensão Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Exonera, a pedido, o servidor Antônio Donizeti Pires, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, com lotação no Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria do Socorro Mendes Gomes, ocupante do cargo de Assistente Social, da função de Diretora da Diretoria de Desenvolvimento Social.
Designa os Professores Humberto Jacques de Medeiros e Gloreni Aparecida Machado para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Faculdade de Direito. Dispensa, a pedido, o Professor Alexandre Bernardino Costa da função de membro titular da Câmara de Assuntos Comunitários, como representante da Faculdade de Direito.
Dispensa, a pedido, a professora Maria Helena de Castro Santos da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representante do Conselho do Instituto de Relações Internacionais.
Exonera, a pedido, do cargo de Nutricionista NS, vaga nº 708145, a servidora Nice Gabriela Alves do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, os representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, os professores, Gabriela de Souza Tenório e Márcio Albuquerque Buson e designa para as mesmas funções, as professoras, Maria Assunção Pereira Rodrigues e Gabriela de Souza Tenório.
Dispensa, a pedido, da função de Secretária do Centro de Documentação da UnB, a Auxiliar Administrativa, Evandra Cristina de Castro.
Dispensa, a pedido, da função de Assistente de Projetos do Centro de Excelência em Turismo, Neusângela Muniz Franco.
Dispensa, a pedido, da função de Assistente do Decanato de Assuntos Comunitários, a Administradora, Maria Williani da Silva.
Dispensa, a pedido, da função de Secretária da Faculdade de Educação, a Assistente em Administração, Ana Inês de Godoi Ferreira Batista.
Dispensa, a pedido,da função de membro do Conselho Consultivo do Centro de Excelência em Turismo, a Professora, Stella Maris Bortoni de Figueiredo Ricardo.