Designa o Advogado Miguel Joaquim Bezerra para a função de Assistente Jurídico e, nessa condição, substituir o Procurador Geral em suas ausências ou impedimentos.
Designa a servidora Soemes Barbosa de Sousa, para exercer a função de Assistente de Direção (FG-2), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Designa os professores José Alves Dias e Francisco Augusto Tourinho para exercerem a função de membri titular e suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Química.
Designa o servidor Mário Diniz de Araújo Neto, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 07/02/2003.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função Vice-Diretor do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Olivane de Fátima Furtado Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe da Divisão de Acervo Geral da Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Miriam Furtado de Mendonça, de 6/2/2008 a 25/2/2008.
Designa a Professora Maria josé Costa Souza, para exercer a função de Professora Colaboradora junto ao Departamento de Experssão e Representação Central de Artes.
Designa o professor Frederico Adolfo Simões Barbosa para ser executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Conselho Nacional de Pesquisa.
Designa o professor Augustinus Staub para responder pela Chefia do Departamento de Língua Portuguesa do Instituto de Letras.
Designa o professor Said Nataji Sidki para responder pela Direção do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Sr. Alexandre Assaf Neto como Subchefe do Departamento de Administração da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o professor Sérgio Kóide para a função de representante do Departamento de Engenharia Civil junto a Congregação de Carreira do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Designa o servidor Edeijavá Rodrigues Lira, para exercer a função de Secretário (FG-6), da Diretoria de Assuntos Acadêmicos, a partir de 09/03/87.
Designa os professores Tais Augusto Pitta Garcia Cotta e Floriano Pastore Júnior para exercerem a função de membro titular e suplente junto ao Conselho de Administração, como representantes do Conselho do Instituto de Química.
Designa o servidor Cláudio Araújo Reis, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 07/02/2003.
Designa a servidora Aldeni Alves Leite de Souza, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora da Diretoria de Contabilidade e Finanças, durante o período de férias do titular Samuel Faria de Abreu, de 02/02/2006 a 03/03/2006.
Designa a servidora Maria José de Queiroz e Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Patrimônio Mobiliário da Diretoria de Recursos Materiais (FG-1), durante o período de férias do titular Eudes de Queiroz e Silva, de 6/2/2008 a 6/3/2008.
Designa Comissão de Licitação, composta pelos servidores Ulisses de Oliveira Lins (Chefe do Serviço de Transporte e Zeladoria), Vera Lúcia do Carmo Luiz ( Supervisor Referência B-2) e Airton José de Jesus Costa (Supervisor Referência B-2), a fim de realizar Tomada de Preços, com o objetivo de adquirir materiais de limpeza e higiene.
Designa a servidora Maria Pontes de Salgado Campos para exercer o cargo em comissão, de secretária do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Brasília de Órgãos Colegiados.
Designa o Senhor Admar Pamplona de Araújo para responder pelas funções de Diretor de Assuntos Acadêmicos.
Designa a Professora Eliane Said Dutra para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação em Nutrição (FG-2) do Departamento de Nutrição.
Dispensa Vanderley da Silva Reis da função de Chefe da Seção de Registro de Graduação, da Diretoria de Administração Acadêmica, e designa Francisco Edison Sousa Bacelar para exercer essa função.
Designa o servidor Francisco Carlos de Freitas para a função de Secretário de Departamento, do Departamento de Patologia.
Designa o servidor Paulo Ramos Coelho FIlho, para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Teoria de Fundamentos.
Designa os professores Francisco Augusto Tourinho e José Alves Dias para exercerem a função de membro titular e suplente, junto ao Conselho Universitário, como representantes do Conselho do Instituto de Química.
Designa o servidor Marlene Cabrera da Silva, ocupante do cargo de professor assistente, para a função de Chefe do Departamento de Teorias e Fundamentos, a partir da data de 15/03/2000, conforme Ofício FED nº 007/2000.
Designa a servidora Chang Chung Yu Dorea, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Chefe do Departamento de Matemática (FG-1), durante o período de férias do titular Nigel John Edward Pitt, de 30/12/2007 a 28/1/2008.
Designa Asta Maria de Medeiros, escriturária, para o cargo de Subsecretária do Departamento de Química durante o afastamento do titular.
Designa o professor Charles Curt Muller para responder pela Execução dos Convênios de cadastros nº 81.276 FUB/INEP, 81.287 FUB/FINEP e 82.255 FUB/FUNDAÇÃO FORD.
Designa o Dr. Juracy da Costa Andrade para exercer o cargo em comissão, de Chefe do Gabinete do Reitor.
Designa o professor Joachim F. Wilheim Von Bulow para responder pela Chefia do Departamento de Engenharia Agronômica da Faculdade de Tecnologia.
Designa a professora Solange Wechsler para a função de representante do Departamento de Psicologia junto a Congregação de Carreira do curso de Licenciatura em Desenho e Plástica do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Designa o Professor Laércio Leonel Leite para exercer o cargo de chefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Eurípedes da Cunha Dias para exercer a função de Coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento Educacional do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional – CADE, a partir de 15/02/87.
Designa o Servidor Carlos Vieira Mota para exercer a função de Secretário (FG-5), junto a Vice-Reitoria.
Designa a Professora Adjunta Elisa de Souza Martinez, para exercer a da função de Coordenadora de Pós-Graduação em Artes do Departamento de Artes Visuais, a partir de 02/02/2006.
Designa o professor Celso Chiarini para responder pela Chefia do Departamento de Estatística durante a ausência do titular.
Designa o professor José Luiz para responder pela Execução dos Convênios de Cadastro nº 81.275 e 81.329, celebrado entre a FUB e a INEP e a CAPES respectivamente.
Designa o Professor Pedro Américo Cabral Senna para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o Servidor Carlos Vieira Mota da função de Secretário (FG-7) do Departamento de Enfermagem; Designa a Servidora Maria de Jesus Souza Queiroz para exercer a função de Secretária (FG-7) do Departamento de Enfermagem, da Faculdade de Ciências da Saúde; O Ato entra em vigor a partir de 06/02/1990.
Designa Maria Nilzete Dias para exercer a função de Chefe do Serviço de Administração de Pessoal.
Designa a servidora Édina Shisue Miazaki para a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Estatística e Métodos Quantitativos, do Departamento de Estatística.
Designa a servidora Cláudia Márcia Lyra Pato Macedo de Oliveira, para exercer da função de Subchefe, do Departamento de Teoria de Fundamentos.
Designa a servidora Sabine Gorovitz, ocupante do cargo de Professora Assistente, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação em Letras/Tradução do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução.
Designa o Professor Hélio de Queirós Duarte, para substituição do Professor Paulo Santos, que foi desinado pelo Ato da Reitoria 526/66, emitir parecer sobre a tese de mestrado apresentada pelo Instrutor Shyan Sunder Janveja, classificado como Instrutor Bolsista da Faculdade de Arquiterura e Urbanismo.
Designa o professor Solon Leão Pereira de Souza para responder pelo expediente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo.
Designa o escriturário Antonio Paes Filho para responder pela Secretaria da Faculdade de Educação.
Designa a Comissão de Licitação, composta pelos servidores Dirceu Silvino de Souza (Chefe do Serviço de Patrimônio), Sebastiana Nívia Pinheiro (Secretária da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados) e Airton José de Jesus Costa (Supervisor Referência B-2) a fim de realizar Tomada de Preços, para a aquisção de impressos e materiais de expediente e escritório.
Designa o senhor Dario de Oliveira Lima Filho para exercer o cargo em comissão de Secretário, junto ao Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Designa o professor Henrique Sarmento Malvar para função de subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Orlando Vieira Leite para a função de representante do Departamento de Arte junto a Congregação de Carreira do Curso de Licenciatura em Desenho e Plástica do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Designa o Professor Álvaro Tamayo Lombana para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Psicologia.
Designa o servidor Deujames Peba Rolim para exercer o cargo de Chefe do Serviço de Administração de Pessoal (CC-6) da Diretoria de Recursos Humanos.
Dispensa o Servidor Manoel Cardoso Neto da função de Supervisor de Vigilância (FG-8) do Serviço de Proteção ao Patrimônio; Designa o Servidor José Carlos de Souza Rezende para exercer a função de Supervisor de Vigilância (FG-8) do Serviço de Proteção ao Patrimônio.
Designa o servidor Everaldo José da Silva, ocupante do cargo de Enfermeiro do Trabalho, para exercer a função de Coordenador do Setor de Enfermagem do Trabalho, do Serviço de Assistência Médica, do Decanato de Assuntos Comunitários/DAC.
Designa o servidor Márcio Martins Pimentel, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do IG/Instituto de Geociências.
Designa o Professor Antônio Serralvo Sobrinho, para o cargo em comissão de Assessor da Reitoria em regime integral.
Designa o professor Luiz Otávio M. Sousa Carmo para responder pela Diretoria do Instituto de Letras.
Designa o Escrituário Referência 4, Luizimar Nóbrega Nasiasene, para responder pela Tesouraria.
Designa a Professora Ignez Costa Barbosa Ferreira para representar o Departamento de Geografia e História junto à Congregação de Carreira do Curso de Planejamento Urbano.
Designa a professora Jodette Guilherme Amorim para exercer a função de Subchefe do Departamento de Matemática.
Designa o servidor Geraldo Sá Nogueira Batista, para exercer a função de Diretor (CD-4), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Designa a Professora Nilce Santos Melo para exercer a função de Coordenadora-Geral de Graduação do Decanato de Ensino e Graduação.
Designa a servidora Neide Aparecida Gomes, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe do Serviço de Auxílio ao Usuário da Biblioteca Central, a partir de 12/2/2008.
Dispensa a professora Maria Inácia D'Ávila Neto da Execução do Convênio FUB/FEDF, cadastro nº 81.124 e designa o professor José Luiz Hesketh para execução do convênio citado.
Designa o professor Francisco Ronaldo Frazão de Lima para função de chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia.
Designa os Professores Carlos Eduardo Tosta da Silva;Eurico João Salviati; Fernando Jorge R. Neves;Isolda Hora Acioli; Joaquim Pinto de Andrade;Maria Auxiliadora Ribeiro Kneipp;Roque de Barros Laraia;Rosa Maria Benedetti Albanezi, para exercerem as funções de Membros da Comissão Especial da Câmara de assuntos comunitários do Decanato de assuntos comunitários, pelo período de dois anos.
Designa a professora Maria Auxiliadora Ribeiro Kneipp, para exercer a função de Coordenadora de Graduação do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula (FG-5), do Instituto de Expressão e Comunicação. Informa que a Coordenadora exercerá a função atinente ao curso de graduação que lhe forem delegadas pela Chefia do Departamento respectivo e terá mandato coincidentes com o do Chefe do Departamento.
Designa o Professor Maciej Antani Babinski para exercer a função de Chefe do Departamento de Artes Visuais.
Designa o servidor Albino Verçosa de Magalhães para a função de Chefe do Centro de Anatomia Patológica, do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a Professora Adjunta Ione de Fátima Oliveira para Chefe do Departamento de História durante o período de férias do titular Wolfgang Adolf Karl Dopke, de 03/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o professor Rudolf Richard Maier para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Professora Tânia Schmitt R Ferreira para a função de Representante do Departamento de Matemática junto à Congregação de Carreira do Curso de Arquitetura e Urbanismo.
Designa o Dr. João Gilberto Lucas Coelho para assumir a direção do Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte, sem gratificação de função.
Revoga o Ato da Reitoria nº 102/91. 2.Designa o Professor Marcelo Ladeira (CIC), para exercer a função de Presidente do Conselho de Informática (FG-3).
Designa o servidor Ernestino Vilela Faria para a função de Chefe do Centro de Enfermagem Ambulatorial do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Maria Williani da Silva, para exercer a função de Secretária (FG-4), da Diretoria de Desenvolvimento Social.
Designa os seguintes servidores relacionados para comporem a Câmara de Assuntos Comunitário: Soraia Maria Silva, Elder Rocha Lima Filho, Carlos Alberto Gonçalves, Regina Helena Ferraz Macedo, Jairo Athayde Cavalcante, José Roberto dos Santos Politi, José Eduardo Martins, Marco Cezar Barbosa Fernandes, Cláudia Andreoli Galvão, Carolina Cassia Batista Santos, Eurípedes da Cunha Dias, José Wilson Correa Rosa, José Elói Guimarães Campos, Denize Elena Garcia da Silva, Robson Coelho Tinoco, Maria Marcia Murta, Lilia HItomi Tanaka Gonçaves, Gerson Américo Janczura, Ana Lúcia Galinkin, Ivan Manoel Rezende do Valle, Marcio Augusto Roma Buzar, Miriam Silva Wanderley, Cátia Barbosa da Cruz, Alcir Braga Sanches, Luiz Cezar dos Santos, Márcia Marques, Suzana Guedes Cardoso, Helvia Leite Cruz, Olgamir Francisco Carvalho, Roque Magno de Oliveira, Cládio Moreira Santana, Alexandre Bernardino Costa;Alejandra Leonor Pascoal;Fernando Edmundo Chermont Vidal;Flamínio Levy Neto, Giane Regina Paludo, Marcelo José de Mello Rezende, Joaquim Arnoldo Pimentel Pinheiro, Lucia Leite de Mesquita Wolney, Rita de Cássia Oliveira, Jamilie Moraes de Lima.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 02/01/2006 a 20/01/2006.
Designa a servidora Célia Regina Silva, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Periódicos da Biblioteca Central, a partir de 12/2/2008.
Designa o professor Paulo de Mello Zimbres para exercer as funções de Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Artes e Arquitetura.
Designa o aluno Flávio Montiel da Rocha para representar o corpo discente da Universidade de Brasília junto ao Conselho de Ensino e Pesquisa.
Designa a professora Kleide Márcia Barbosa Alves para exercer as funções de Coordenadora da Pós-Graduação em educação, no âmbito da Faculdade de Educação. Define as funções a serem exercidas sendo aquelas atinentes às atividades de pós-graduação delegadas pela Direção da Faculdade de Educação, com mandato coincidente com o do Chefe do Departamento. Informa que receberá a Gratificação de Função equivalente à de Sub-Chefe do Departamento (FG-5 do PCS).
Dispensa a Servidora Vânia Olguins do N. Martins da função de Secretária do Departamento de Música (FG-7). Designa o Servidor Francisco César Borges da Silva, para exercer a função de Secretário do Departamento de Música (FG-7).
Designa a servidora Clésia José de Souza para exercer a função de Secretária do Departamento de Psicologia Clínica.
Designa a servidora Tânia Milca de Carvalho Malheiros, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Coleções Especiais da Biblioteca Central, a partir de 12/2/2008.
Designa o professor Wolfgang Franz Kempf para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Hilton Vieira Machado para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o aluno Francisco de Assis Magalhães para representar o corpo discente da Universidade de Brasília junto ao Conselho de Ensino e Pesquisa.
Dispensa, a pedido, o professor Paulo Ramos Coelho Filho da função de Coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, a partir da data de 18/02/2000. Designa o professor doutor Lytton Leite Guimarães para a função de Coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos, com mandato de 2 anos, a partir da data de 18/02/2000, conforme Resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nº 332, e do Memorando CEAM nº 181/1999.
Designa a Professora Glória Pacia Fraguas Vazquez Gomes, para exercer a função de Diretora da Escola de Extensão, a partir de 17/01/2006.
Designa o professor Deloy Haynau Becker para exercer as funções de Subchefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Artes e Arquitetura.
Designa o professor Danilo Pinto Lobo para a função de Chefe do Departamento de Letras e Linguística do Instituto de Expressão e Comunicação.
Designa o aluno Flávio Montiel da Rocha para representar o corpo discente da Universidade de Brasília junto ao Conselho de Administração.
Designa o Professor José Wagner Borges Machado para exercer a função de Chefe do Departamento de Engenharia Florestal (FG-1) da Faculdade de Tecnologia.
Designa a servidora Mirtam da Silva Wanderley, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Medicina (FMD).
Designa os discentes Carlos Eduardo Vieira da Silva/IE, Diogo Conte/FT, Flávio Bezerra de Souza/FE, Luiz Eduardo Tanure Bacelar/IL, Mônica Padilha Fonseca/FE, Nathália Eliza de Freitas/IH, Neivion Sérgio Lopes de Sousa Junior/FACE e Yuriê Baptista César/ICS às funções de membros titulares do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e os discentes Aline Pereira da Costa/FE, André Paiva Meneses/IH, Guilherme Aranha Araújo Ramos/IH, Júlia Campos Clímaco/IG, Juliano Queiroz Grisolia de Oliveira/FACE, Pablo Crozetta Teixeira/ICS, Pedro Goes Mesquita/FS e Thaísa Borges de Magalhães/IH para as respectivas funções de membros suplentes do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes discentes dos cursos de graduação da Universidade de Brasília.
Designa o Senhor Tiago Lima Machado, ocupante do cargo de Técnico Judiciário no STJ, para exercer a função de Coordenador de Atividades Intensivistas do Hospital Universitário de Brasília (FG-2), a partir de 1'2/1/2008.
Designa a professora Vera Amália Amarante para responder pela Execução do Convênio de cadastro nº 81.306 - FUB/MINTER.
Designa o Sr. Mario Diniz de Araujo Neto, como Subchefe do Departamento de Geografia e Historia do Instituto de Ciências Humanas.