Reconduz o professor Mário Diniz de Araújo Neto para exercer a função de Assessor Técnico Pedagógico da DAE (FG-03), até 31 de março de 1991, a partir de 01/01/90.
Dispensa o servidor José David Mangueira Vianna da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Física, do Departamento de Física.
Exonera a pedido, a partir de 19/11/97, a servidora Maria Aparecida Martins Franklin, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Patologia Clínica, código da vaga 687128, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Eduardo Flávio Oliveira Queiroz, ocupante do cargo de professor titular, para exercer a função de chefe da Divisão de Nutrição do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Geraldo Pires de Araújo, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, para exercer a função de Gerente do Posto Avançado da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 01/01/2003.
Designa o Professor Doutor Marcus Faro de Castro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Direito.
Designa o servidor Paulo Roberto Meneses, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor do lnstituto de Geociências, a partir de 16/12/2005.
Designa o servidor Cicero Alves de Moraes, ocupante do cargo de Macênico, para responder como Chefe do Serviço de Transportes (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias da titular Adriana Santos Rosa, de 8/1/2007 a 15/1/2007.
Dispensa a servidora Naise Marques Furtado, ocupante do cargo de Assistente em Admininstração, da função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno da Biblioteca Central.
Dar acesso, por merecimento, à professora Oliveira Ottoni de Souza Campos, do Departamento de Química, de assistente para adjunto.
Dispensa a Servidora Carmem Lúcia B. de Oliveira Coelho da função de Chefe da Seção de Desenvolvimento (FG-4) do Centro de Processamento de Dados.
Dispensa o Professor Geraldo Alberto Luzes Ferreira da função de Chefe da Coordenadoria de Pesquisa e Planejamento (FG-3), da Diretoria de Acesso ao Ensino Superior.
Designa o servidor Tarcício Marciano da Rocha Filho para a função de Coordenador do Curso de Graduação em Física, do Departamento de Física.
Nomeia Isabela Lara Oliveira para o cargo de Professor Auxiliar MS A I (G) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Audiovisuais e Publicidade, em vaga decorrente da aposentadoria de Eugenio Malanga.
Exonera, a pedido, o servidor Cláudio Márcio Ribeiro Marcellos, ocupante do cargo de Copeiro, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia a servidora Maria Cristiane Barbosa Galvão, da Universidade Federal de São Carlos, com lotação provisória nesta Universidade, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Dispensa a servidora Lilian Lúcia Leal, ocupante do cargo de assistente em administração, da função de Secretário do curso noturno do Departamento de Matemática.
Dispensa o servidor Doulival Rodrigues Pereira da função de Assistente da Faculdade de Educação, a partir da data de 01/01/2000, conforme Ofício FE nº 0062/1999.
Designa o servidor Osmar Benetis, ocupante do cargo de Programador cultural, para exercer a função de Gerente do Posto Avançado da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 01/01/2003.
Designa o Professor Márcio Nunes lorio Aranha Oliveira, ocupante do cargo de Professor MS, para exercer a função de Vice-Diretor da Faculdade de Direito.
Designa a servidora Márcia Abrahão Moura, Professora Adjunta MS, para exercer a função de Vice-Diretora do lnstituto de Geociências, a partir de 16/12/2005.
Designa a servidora Maria Regina Miranda Pinelli, ocupante do cargo de Psicólogo/Área, para responder como Coordenadora (FG-1) do Centro de Atendimento de Estudos Pisológicos, durante o período de férias do titular Ileno Izídio da Costa, de 12/1/2007 a 16/2/2007.
Designa o servidor Daniel Marcus Ribeiro, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno da Biblioteca Central.
Promove professores de referência 1 para referência 2 e de referência 2 para referência 3.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Geraldo Alberto Luzes Ferreira de Assistente 3 para Adjunto 1.
Designa o servidor Paulo Fernando Ulian para exercer a função de Chefe da Seção de Desenvolvimento (FG-4) do Centro de Processamento de Dados.
Designa o servidor Paulo César de Morais para a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Física, do Departamento de Física.
Designa a Professora Thereza Cristina Couto Carvalho, Diretora do Centro Integrado de Ordenamento Territorial - CIORD.
Exonera, a pedido, a servidora Flávia Sodré Silva, ocupante do cargo de Enfermeiro, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa a pedido, a partir de 26/12/97, o servidor Ricardo Gauche, da função de Subchefe, do Departamento de Química.
Designa o servidor Lucimar Oliveira do Nascimento, ocupante do cargo de assistente em administração, para exercer a função de secretário do curso noturno do Departamento de Matemática.
Dispensa o Professor Elyeser Szturm da função de Coordenador de Pós-graduação em Arte e Tecnologia, do Departamendo de Artes Visuais, a partir da data de 01/12/1999.
Designa a servidora Waldete Reis de Figueiredo, ocupante do cargo de Assistente em administração, para exercer a função de Gerente de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 01/01/2003.
Reconduz o servidor José Augusto Leitão Drummond, ocupante do cargo de Professor, à função de Coordenador de Pós-Graduação do CDS/Centro de Desenvolvimento Sustentável.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, Professor Adjunto MS, da função de Vice-Diretor do Instituto de Geociências, a partir de 16/12/2005.
Nomeia Pérola de Oliveira e Magalhães, candidata habilitada em 1-Q lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 60/2006, publicado no DOU de 22/3/2006, e Edital de Homologação nº 254/2006, publicado no DOU de 6/6/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 315375 , do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, Curso de Ciências Farmacêuticas, em vaga decorrente da exoneração de Jessé José Freire de Souza, ocorrida em 7/3/2003.
Dispensa o servidor Marcos Ortega Júdice, ocupante do cargo de médico, da função de Chefe do Centro de Cirurgia Pediátrica do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o professor José Carlos Coutinho para responder pelo Departamento de Arquitetura no lugar de seu titular o professor Vasco Mello.
Dispensa, a pedido, o professor Vasco de Mello do cargo de Sub-chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Instituto de Artes e Arquitetura.
Dispensa por término de mandato a professora Julia Sursis Nobre Ferro Bucher da função de chefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Admite o Professor Francisco Thaine Prada do Departamento de Matemática no Quadro Docente da Univerisidade de Brasília no nível de Adjunto 1.
Dispensa a Servidora Nair de Aguiar Miranda das funções de Vice-Diretora da Diretoria de Orçamento e Finanças do Decanato de Administração e Finanças.
Reconduz a Professora Hélène Barros para exercer interinamente a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Educação (FG-2), da Faculdade de Educação.
Dispensa a servidora Maria de Fátima Guerra de Sousa da função de Diretor da Faculdade de Educação.
Retifica o Ato da Reitoria nº 1764/1996, que tornou sem efeito o Ato da Reitoria nº 2176/1996.
Designa a servidora Taís Augusto Pitta Garcia Cotta, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Química.
Reconduz o servidor Luiz Pedone, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de chefe do Departamento de Ciência Política.
Designa Ágatha Rita Dorotéia Tavares Guerra para a função de Assistente de Direção da Faculdade de Medicina.
Designa a servidora Rosangela Martinez Rolim, ocupante do cargo de Assistente em administração, para exercer a função de Secretária Administrativa da Secretaria de Recursos Humanos, a partir de 01/01/2003.
Reconduz o Professor José Matias Pereira à função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentaçao, a partir de 03/01/2006.
Dispensa a servidora Dulce Maria Filgueira de Almeida Suassuna, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Educação Física, a partir de 29/12/2006.
Designa o servidor César Augusto Melo e Silva, ocupante do cargo de Fisioterapeuta, para exercer a função de Chefe do Centro de Fisioterapia e Reabilitação do Hospital Universitário de Brasília.
Prorroga permanência do professor Jorge Gomes do Cravo Barros, do Departamento de Geociências do IE, na direção do Campus Avançado no Médio Araguaia.
Designa o Sr. Oscar Henrique Carvalho de Velloso Vianna como Diretor da Diretoria de Assuntos Academicos.
Designa o professor Thimothy Martin Mulholland para exercer a função de chefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Admite o Professor Wellington Santiago da Rocha do Departamento de Matemática no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 1.
Concede ao Professor Antônio Carneiro Barbosa a suspensão das atribuições do cargo de Diretor do IE para desincompatibilizar-se, tendo em vista sua candidatura ao cargo de Reitor da Universidade. Designa o Professor Antônio Mozart Martins Monteiro, Vice-Diretor do IE, para substituí-lo na direção do Instituto, sem prejuízo de suas atribuições como Vice-Diretor.
Designa o servidor Paulo Vicente Guimarães para a função de Diretor da Faculdade de Educação.
Exonera, a pedido, a servidora Luciana Battella Siqueira Simors, ocupante do cargo de Técnico em Nutrição e Dietética NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Claudionor José Souto, da função de Chefe do Biotério Central, da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa a pedido, a partir de 01/02/98, a servidora Rita de Cássia de Almeida Castro, da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Artes Cênicas.
Reconduz o servidor Antônio José Escobar Brussi, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de subchefe do Departamento de Ciência Política.
Designa o servidor Ágatha Dorotéia Tavares Guerra para a função de Secretário de Graduação da Faculdade de Medicina, sem prejuízo de suas atividades de Assistente de Direção.
Designa o servidor Carlos Vieira Mota, ocupante do cargo de Assistente em administração, para exercer a função de Coordenador do Núcleo de Apoio ao Docente da Secretaria de Recursos Humanos, sem prejuízo de suas atribuições junto à Vice-Reitoria, a partir de 01/01/2003.
Designa o servidor Alexandre Luiz Gonçalves de Rezende, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) da Faculdade de Educação Física, a partir de 29/12/2006.
Designa o servidor Carlos Alberto Ribeiro de Brito Filho, ocupante do cargo de Psicólogo, para exercer a função de Chefe da Divisão de Recursos Humanos do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o professor Ricardo Libanez Farret do cargo de Vice-Diretor do Instituto de Artes e Arquitetura.
Aceita transferência da professora Eurides Brito da Silva como Professor Adjunto. Eurides Brito da Silva foi transferida da Universidade Federal do Pará.
Dispensa a Sra. Dilsete Barbosa dos Santos Sá do cargo em comissão de Secretária, junto ao Decanato de Extensão, bem como do quadro de Pessoal Tecnico-Administrativo da FUB.
Admite o Professor Noraí Romeu Rocco do Departamento de Matemática no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 1.
Dispensa a Servidora Gláucia Cardoso Almeida da função de Secretária da Assessoria de Comunicação Social (FG-7).
Dispensa o Servidor Marco Antônio Pinho Werneck Rodrigues da função de Chefe da Divisão de Desenvolvimento (FG-4) do Centro de Processamento de Dados; Designa o servidor Augusto Pinto da Silva Neto para exercer a função de Chefe da Divisão de Desenvolvimento (FG-04) do Centro de Processamento de Dados; O Ato entra em vigor a partir de 03/01/1990.
Designa a servidora Leda Maria Rangearo Fiorentini da função de Vice-Diretor da Faculdade de Educação.
Exonera, a pedido, a servidora Paula Rezende da Cunha Bosh, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Designa a servidora Arlete Dell'porto, para exercer a função de Chefe do Biotério Central, da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a servidora Maria Brígida de Miranda, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Artes Cênicas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1712/98, publicado no D.O.U, que nomeou o servidor Francisco Carlos do Santos para o cargo de técnico em contabilidade, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa o Professor Jaime de Almeida da função de Coordenador de Pós-graduação do Departamento de História, a partir da data de 24/01/2000.
Dispensa, a pedido, o servidor Wagner Teixeira da Silva, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de Ciência da Computação, a partir de 10/12/2002.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Luiz Martins da Silva, Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Comunicação, a partir de 20/12/2005.
Designa o servidor Joaquim Pinto de Andrade, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia, a partir de 28/11/2006.
Dispensa o servidor Hilan Nissior Bensusan, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Filosofia.
Dispensa Yara Januzzi, Analista de Sistemas, do cargo de Gerente de Planejamento e Orçamento da Assessoria de Planejamento e Controle.
Designa o escriturário Vicente de Paulo Ramos da Silva para responder pela Secretaria do Departamento de Geociências durante o afastamento do titular.
Designa o Sr. Carlos Henrique Cardim como Decano de Extensão da Universidade de Brasilia.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Felizardo Penalva da Silva de Assistente 3 para Adjunto 1.
Designa a Servidora Rosa Macedo Bezerra para exercer a função de Secretária da Assessoria de Comunicação Social (FG-7).
Designa o Professor Václav Vinecký para exercer interinamente a função de Chefe do Departamento de Música (FG-1), do Instituto de Artes.
Dispensa o servidor Juarez de Souza da função de Subchefe do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais.
Exonera, a pedido, a servidora Claudia da Silva Mota ocupante do cargo de Médico/Pediatria Geral NS D lI!, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Homologa o resultado da avaliação de estágio probatório dos servidores Alcilene Santana de Lima, Bárbara Tenório Cardoso, Elisângela Alves da Costa, Euclides Martins de Souza, Francisco Alves da Silva, Gesilenye Finney dos Santos Silva, Jaqueline Carneiro Lobo, João Maria Varela da Silva, Júlio Edmar Viana Diniz, Leila Kerli de Sousa Mesquita, Márcia Regina P. de Carvalho, Maria do Socorro Lopes Araújo, Marisa Lopes Montalvão, Neura Angélica de Oliveira.
Dispensa a pedido, a partir de 18/11/97, o servidor Wildson Luiz Pereira dos Santos, da função de Coordenador Noturno do Curso de Graduação, do Departamento de Química.
Designa o Professor Tereza Cristina Kirschner para a função de Coordenador de Pós-graduaçao do Departamento de História, a partir da data de 24/01/2000.
Designa o servidor Antônio Nuno de Castro Santa Rosa, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de Ciência da Computação, a partir de 10/12/2002.
Designa o servidor Luiz Martins da Silva, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação, a partir de 20/12/2005.
Designa a servidora Ruti Sousa Vieira, ocupante do cargo de Assistente em Adminitração, para responder como Coordenadora do Serviço de Orientação Universitária (FG-1) da Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica, durante o período de férias da titular Aparecida Miranda Cunha, de 8/1/2007 a 27/1/2007.
Designa a servidora Maria Inês Gandolfo Conceição, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, durante o período de férias do Titular Balsem Pinelli Júnior; de 5/1/2009 a 11/1/2009.
Designa Yara Januzzi, Analista de Sistemas, para exercer o cargo de Vice-Diretor da Diretoria de Assuntos Acadêmicos.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Bráulio Magalhães Castro de Adjunto 3 para Titular.
Dispensa a Professora Margarida de Aguiar Patriota da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Teoria Literária e Literatura (FG-2) do Departamento de Teoria Literária e Literatura.