Designa a servidora Valéria Cristina de Siqueira Igreja Moreira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretária da Diretoria de Recursos Materiais, durante o período de férias da titular Isabel Lima Vieira, de 11/2/2008 a 20/2/2008 e de 7/7/2008 a 26/7/2008. Brasília.
Designa a servidora Ângela Maria de Oliveira Almeida, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, a partir de 20/1/2008.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular llmara Delma Lustosa Bastos, de 2/1/2008 a 15/1/2008.
Designa o servidor José Ricardo Peixoto, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Diretor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Titze de Almeida, de 17/12/2007 a 31/12/2007 e de 7/1/2008 a 21/1/2008.
Designa o servidor Gerson Oliveira de Santana, ocupante do cargo de Apontador, para responder como Coordenador de Almoxarifado da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Henrique Luiz César de Macedo.
Designa a servidora Nélia Rodrigues Dei Bianco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora da Faculdade de Comunicação, durante o período de férias do titular David Renault da Silva, de 17/1/2008 a 15/2/2008.
Designa o servidor Eliecio Moreira dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade de Comunicação, durante o período de férias da titular Ivoneide Brito de Oliveira, de 2/1/2008 a 31/1/2008.
Designa a servidora Glória Rejânia Tavares Felício, ocupante do cargo de contínuo, para responder como Assistente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, durante o período de férias da titular Soemes Barbosa de Sousa, de 2/1/2008 a 20/1/2008.
Designa o servidor Martim Francisco Bottaro Marques, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Educação Física, a partir de 12/12/2007.
Designa a servidora Loreny Gimenes Giugliano, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Biologia Celular (FG-1), a partir de 14/2/2008.
Designa o servidor Moisés Villamil Balestro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor da UnB-Faculdade de Planaltina , durante o período de férias do titular Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril, de 11/2/2008 a 25/2/2008.
Designa a servidora Eliane Mendes Guimarães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais da UnB-Faculdade de Planaltina (FG-1), a partir de 13/2/2008.
Designa o servidor Dionir Faria dos Santos, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Carlos Silvestre de Souza, de 10/3/2008 a 8/4/2008.
Designa a servidora Analia Laura Soria Batista, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação do Departamento de Sociologia, a partir de 12/3/2008.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática , durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 23/2/2008 a 3/3/2008.
Designa o servidor Valdeci da Silva Reis, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Coordenador de Projetos do Instituto de Geociências.
Designa o Professor Murilo Silva de Camargo como responsável pela Coordenação das bolsas do Programa Pró-Licenciatura II do Ministério da Educação, dos cursos de Biologia, Teatro, Artes Visuais e Educação Física, e o Professor Leonardo Lazarte como Coordenador Substituto.
Designar a servidora Nancy Costa de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade de Educação (FG-2), durante o período de licença médica da titular Júlia de Cássia Nunes Fontes, de 20/2/2008 a 5/3/2008.
Designa o servidor Armando de Azevedo Caldeira Pires, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Decano de Pesquisa e Pós-Graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 24/1/2008 a 27/1/2008.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática , durante o período de férias do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 6/2/2008 a 22/2/2008.
Designa o servidor José Marques Ribeiro, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Coordenador de Integração Universidade Instituição de Ensino do Decanato de Extensão, a partir de 1°/2/2008.
Designa a servidora Mirtes Bastos Tavares, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente de Informações e Operações Financeiras da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular Francisco César Borges Silva, de 31/1/1008 a 29/2/2008.
Designa a servidora Márcia de Albuquerque Rosalvos Domingues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora-Executiva da Editora Universidade de Brasília, durante o período de férias do titular Alexandre Lima, de 21/1/2008 a 30/1/2008.
Designa a servidora Ana Maria Silva Rodrigues, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Encarregada do Posto Avançado SAA/FE da Secretaria de Administração Acadêmica, a partir de 17/1/2008.
Designa o servidor Armando de Azevedo Caldeira Pires, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Decano de Pesquisa e. Pós-Graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 24/2/2008 a 4/3/2008.
Designa a servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Decana de Pesquisa e Pós-Gradüação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 8/2/2008 a 13/2/2008.
Designa a servidora Maria José de Queiroz e Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Patrimônio Mobiliário da Diretoria de Recursos Materiais (FG-1), durante o período de férias do titular Eudes de Queiroz e Silva, de 6/2/2008 a 6/3/2008.
Designa o professor Athail Rangel Pulino Filho para exercer a função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante dos Centros.
Designa o professor Norberto Abreu e Silva Neto para exercer a função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante dos órgãos Complementares.
Designa o José Reis Lacerda Ribeiro Filho, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Serviços Gerais da Prefeitura do Campos, durante o período de férias do titular José Sérgio de Souza.
Designa o Domingos Sávio Coelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe pro tempore, do Departamento de Processos Psicológicos Básicos.
Designa a Walméria Rodrigues da Cunha e Faria, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Coordenadora Acadêmico-Administrativo do Decanato de Ensino de Graduação.
Designa a Neria Lourenço, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para responder como Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca Central, durante o período de férias do titular Fernando Silva.
Designa a Roberta Ferro de Godoy, ocupante do cargo Professor Adjunto, para exercer a função de Vice-Diretora do Hospital Veterinário da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Designa o servidor Therese Hofmann Gatti Rodrigues da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de subchefe do Departamento de Artes Visuais, a partir de 1º/1/2009.
Designa o servidor Daniel Marcus Ribeiro, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno da Biblioteca Central.
Designa o servidor Walter Antunes Barrense,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Chefe de Serviços Gerais (FG-3), da Biblioteca Central (BCE) .
Designa a servidora Marina Kiyomi Ito,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Nutrição Humana (FG-2) da Direção da Faculdade de Ciências da Saúde (FSD) .
Designa o servidor Jorge Kat Sumi Ntyama,ocupante do cargo de Professor Titular MS,para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais(CCA) .
Designa a servidora Morgana Rodrigues Ribeiro,ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais,para exercer a função de Secretária (FG-1) do Gabinete do Reitor(GRE) .
Designa a servidora Agatha Rita Doroteia Tavares Guerra,ocupante do cargo de Secretário Executivo,para exercer a função de Assistente de Direção (FG-3) da Faculdade de Medicina(FMD) .
Designa o professor Hugo Nicolas Nazareno (CIFMC) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,como representante dos Centros afins com as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão,a partir de 06/09/2000.
Designa a professora Felícia Johanson Carneiro(CEN) para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Artes,a partir de 08/09/2000 .
Designa a professora doutora Sylvia Ficher,do Departamento de Teoria e História em Arquitetura e Urbanismo(THAU-FAU/UnB), para exercer a função de membro do Conselho Editorial da Editora Universidade de Brasília, com mandato de dois anos,a partir de 21/09/2000 .
Dispensa,por término de mandato,os professores Terezinha de Camargo Viana (IP/PCL) e Gerson Américo Janckzura (IP/PPB) das funções de membros titular e suplente,respectivamente,junto ao Conselho de Administração,como representantes do Conselho do Instituto de Psicologia,a partir de 25/09/2000 . Designa as professoras Silviane Barbato (IP/PED) e Rachel Nunes da Cunha (IP/PPB) para exercerem as funções de membros titular e suplente,respectivamente, junto ao Conselho de Administração,como representantes do Conselho do Instituto de Psicologia,a partir de 25/09/2000.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Flávio Rabelo Versiani,ocupante do cargo de Professor Titular MS,para exercer a função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Scott Randall Paine,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer, pro tempore,a função de Subchefe do Departamento de Filosofia(FIL) .
Designa o servidor Basílio Mandes da Rocha,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Secretário do Curso de Graduação(FG-4) do Instituto de Psicologia(IPD).
Designa a servidora Maria Bernadete Cota Rolins,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Assistente da Direção (FG-2) da Faculdade de Educação(FE).
Designa o professor Fernando Albuquerque de Oliveira (IF) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho Universitário (CONSUNI),como representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir de 13/10/2000.
Designa o professor Adalberto Corrêa Café Filho(FIT/IB) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho Universitário(CONSUNI), como representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,a partir de 13/10/2000.
Designa o professor Antônio José Escobar Brussi(POL/IPR) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho Universitário (CONSUNI),como representante do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,a partir de 13/10/2000.
Designa o servidor Pedro Alves do Lago,ocupante do cargo de Assistente em Administração,para exercer a função de Gerente de Processos e Atendimento ao Público(FG-3) da Subsecretaria de Comunicação Administrativa(SCA).
Designa a servidora Márcia Flávia Santini Picarelli,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,para exercer a função de Coordenador de Graduação do Curso de Direito - Diurno da Faculdade de Direito (FD), sem prejuízo de suas atuais atribuições.
Designa o servidor José Wilson Corrêa Rosa,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Subchefe do Departamento de Geologia Geral e Aplicada(GEO).
Designa a servidora Ângela Maria de Oliveira Almeida, Professora Adjunto. para exercer a função de Coordenadora do Curso de Extensão (FO-2) do Instituto de Psicologia (IP).
Designa a servidora Maristela Abad, Assistente em Administração, para exercer a função de Chefe do Serviço de Comercialização (FG-1) da Editora Universidade de Brasília (EDU).
Designa o servidor José Carlos Balthazar, Professor Adjunto, para exercer a função de Chefe (FG-l) do Departamento de Engenharia Mecânica (ENM).
Designa a Professora Selma Alves Pantoja para exercer a função de Coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAJ3), do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM); Designa o Professor Nelson Fernando Inocêncio da Silva para exercer a função de Subcoordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM).
Designa a Professora Nelba Azevedo Penna para exercer a função de Coordenadora do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais (NEUR), do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM).
Designa o servidor Atson Aristarco de Souza para exercer a função de Coordenador do Sistema de Informação de Pessoal (FG-1) da Secretaria de Recursos Humanos (SRH).
Designa o servidor Juliano Serra Barreto, ocupante do cargo de Professor Assistente, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Artes Visuais (VIS).
Dispensa a servidora Violeta Faria Pereira da função de membro suplente junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante dos docentes do Instituto de Ciências Humanas e designa os servidores Charles Curt Mueller e Geralda Dias Aparecida (HIS) para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao CONSUNI, como representantes dos docentes do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o servidor Mauro Luiz Rabelo para exercer a função de Gerente de Processos Seletivos e Avaliação da Diretoria Acadêmica, do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Departamento de Matemática (MAT).
Designa o servidor Paulo Sérgio Brettas de Almeida Salles para exercer a função de Gerente de Pesquisa e Divulgação da Diretoria Acadêmica, do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Departamento de Genética e Morfologia (GEM).
Designa o servidor Paulo Henrique Portela de Carvalho para exercer a função de Coordenador do Vestibular, da Divisão de Acesso ao Ensino Superior da Gerência de Processos Seletivos e Avaliação da Diretoria Acadêmica, do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Joaquim José Soares Neto para exercer a função de Chefe da Divisão de Acesso ao Ensino Superior, da Gerência de Processos Seletivos e Avaliação, da Diretoria Acadêmica do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Instituto de Física (IF).
Designa o servidor Aldo de Queiroz Silva, ocupante do cargo de Assistente em Administração, lotado no Serviço de Patrimônio da UnB, para acompanhar, na condição de defensor dativo, o Processo Administrativo Disciplinar n. 23106.003909/99-88 e apresentar a competente Defesa Escrita, devido ao fato de que o aluno Rodrigo Calixto Pacheco, matrícula n. 98/53341, não tendo atendido ao chamamento produzido pela comissão processante, constituída pela Resolução da Reitoria n. 45/2000, foi declarado revel pelo Presidente da respectiva Comissão.
Designa a servidora Hélène Leblanc, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Planejamento e Administração (PAD).
Designa a servidora Cláudia Estrela Porto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo (TEC).
Designa a professora Elizabetta Gioconda Iole Giovanna Recine (NUT) para exercer o cargo de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante do Conselho da Faculdade de Ciências da Saúde (FS), a partir de 02/04/2001.
Designa os professores Nereu Silva Rolim (ADM) e Antonio Lisboa Carvalho de Miranda (CID) para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representantes dos docentes da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados (FA), a partir de 05/04/2001.
Designa o servidor Dinuari da Rocha Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Serviço de Registro de Pós-Graduação e Extensão da Diretoria de Administração Acadêmica (DAA).
Designa a servidora Aline de Azevedo Araújo, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, para exercer a função de Chefe do Centro de Lavanderia, Rouparia e Costuraria (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Designa a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER).
Designa a servidora Suzana Guedes Cardoso, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Jornalismo (JOR).
Designa a servidora Ana Célia Otoni Cunha, ocupante do cargo de Enfermeiro, para exercer a função de Chefe do Centro de Enfermagem em Pronto Atendimento (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Designa a servidora Gláucia Ribeiro Starling Diniz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora do Centro de Atendimento de Estudos Psicológicos (FG-1) do Instituto de Psicologia (IP), durante o período de afastamento do Titular.
Designa a servidora Ana Maria Pinto de Lemos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Coordenadora do Centro de Documentação Aceno e Divulgação (FG-4) do Instituto de Artes (IDA).
Designa a servidora Maria Aparecida Gussi, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação em Enfermagem (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Designa o servidor Reynaldo Felipe Tarelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Odontologia (ODT).
Designa a servidora Sumiere Aparecida Brandão, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Teorias e Fundamentos (TEF).
Designa a professora Tânia Regina Fraga da Silva (VIS) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante do Conselho do Instituto de Artes (IdA), a partir de 18/05/2001.
Designa o servidor Gileno Fernandes Marcellino, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (CD-4) da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados (FA).
Designa a servidora Isabel Torres Mônaco, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Coordenadora do Pronoite (FG- 1) do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional (CADE).
Designa o servidor Gabriel Dorfman, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Teoria e História em Arquitetura e Urbanismo (THA).
Designa o servidor Lúcio Carlos Andrade Borges, ocupante do cargo de Analista de Sistemas, para exercer a função de Coordenador de Extensão do Decanato de Extensão (DEX).
Designa a servidora Dirce Guilhem de Matos, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Enfermagem (ENF).
Designa o servidor Rogério de Andrade Córdova, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador pró-tempore do Curso de Graduação - Diurno (FG-2) da Faculdade de Educação (FE).
Designa a servidora Eda Castro Lucas de Souza, para exercer a função de Coordenadora de Empreendedorismo junto ao Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT/UnB), a partir de 1º de julho com mandato de dois anos, ocupa o cargo de Professor Adjunto.
Designa a servidora Márcia De Castro Guimarães, para exercer a função de Secretária (FG-4) do Departamento de Economia (ECO), ocupa o cargo de Assistente em Administração.
Designa o servidor Rogério de Andrade Córdova para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação- Diurno (FG-2) da Faculdade de Educação (FE), ocupa o cargo de Professor Adjunto MS.
Designa a servidora Lúcia Mercês de Avelar, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciência Política (POL). Ocupa o cargo de Professora Titular MS.
Designa o servidor Paulo Pereira Nascentes, para exercer a função de Coordenador do Curso de Letras- Diurno (FG-2) do Instituo de Letras (IL), Ocupante do cargo de Professor Assistente MS.
Designa o servidor Osmar Ferreira da Silva, para exercer a função de Chefe da Livraria do Setor Comercial Sul (FG-6) da Editora Universidade de Brasília (EDU). Ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo.
Designa a servidora Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciências Fisiológicas (CFS). Ocupa o cargo de Professora Adjunta MS.
Designa a servidora Jeanne Maria Felfili Fagg, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Ciências Florestais (FG-2) do Departamento de Engenharia Florestal (EFL). Ocupa o cargo de Professora Adjunta MS.
Designa servidor Nigel John Edward Pitt, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Matemática (MAT). Ocupa o cargo de Professor Adjunto MS.
Designa o servidor Umberto Euzébio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Genética e Morfologia (GEM).