Designa a servidora Vanessa Maria Brasil, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação do Departamento de História (FG-2), a partir de 2/1/2008.
Designa o servidor Paul William Partridge, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 12/12/2002.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Vice-Diretor pro tempore do Instituto de Geociências.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Teresa Cristina de Novaes Marques, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora de Graduação do Departamento de História, a partir de 2/1/2008.
Designa a servidora Alba Cristina Magalhães Alves de Melo, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Informática do Departamento de Ciência da Computação, a partir de 13/12/2002.
Procede progressão funcional a servidora Georgete Medleg Rodrigues, ocupante do cargo de professor assistente AS1, para o cargo de professor adjunto 1, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Procede à progressão funcional do professor Leonardo Rodrigues Araujo Xavier de Menezes, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Adjunto.
Procede à progressão funcional do professor César Fonseca Ferreira Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de Mineralogia e Petrologia, para a classe de Professor Adjunto.
Declara vago, por falecimento, um cargo de Professor Adjunto MS, ocupado pelo servidor Luiz Antônio da Frota Mattos, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciência da Computação, a partir de 13/12/2007.
Reconduz, a partir de 09/12/2002, o servidor Guarino Rinaldi Colli, ocupante do cargo de Professor adjunto, à função de Coordenador de Pós-Graduação em Biologia Animal do Departamento de Genética e Morfologia.
Procede à progressão funcional do professor Eraldo Sérgio Barbosa da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de Economia, para a classe de Professor Adjunto.
Extingue vagas para o cargo de Professor Adjunto Referencia 1 e cria vagas para os cargos de Professor Adjunto Referencia 2 e Professor Colaborador Referencia 4, juntos aos Departamentos de Biblioteconomia e Direito.
Designa a servidora Marisa Bräscher Basílio Medeiros, Professora Adjunta MS, para responder como Diretora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentação, durante o periodo de férias do titular César Augusta Tibúrcio Silva, de 17/01/2006 a 29/01/2006.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Waleska Valença Manyari, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-4, com lotação no Departamento de Geografia, para a classe de Professor Adjunto 1, a partir de 7/1/2008.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Maria Cristiane Barbosa Galvão, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-3, com lotação no Departamento de Ciência da Informação e Documentação, para o cargo de Professora Adjunta 1, a partir de 19/01/2004.
Concede incentivo de Doutorado à servidora Daniele Marcelle Grannier, ocupante do cargo de Professora adjunta, lotada no Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula, a partir de 27/12/2002.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor José Francisco Rezek de Adjunto 3 para Titular.
Retifica o Ato da Reitoria nº 24/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que dispensa o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Designa o servidor Paulo Anselmo Ziani Suarez, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação - Noturno (FG-2) do IQ/Instituto de Química.
Designa a servidora Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora do Instituto de Geociências, durante o período de férias do titular Paulo Roberto Meneses, de 28/1/2008 a 26/2/2008.
Retifica o Ato da Reitoria nº 23/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que designa o servidor Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Designa o servidor Jurandir Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação - Diurno (FG-2) do IQ/Instituto de Química.
Designa o servidor Luciano Mendes Bezerra, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador do curso de mestrado em estruturas do Departamento de Engenharia Civil.
Retifica o Ato da Reitoria nº 22/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que designa o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Dispensa, por término de mandato, o servidor Marcello Moreira Santos, ocupante do cargo de Professor Adjunto Ms, da função de Coordenador de Graduação - Diurno (FG-2) do IQ/Insttituto de Química.
Designa o professor adjunto Christiane Girard Ferreira Nunes para a função de Coordenador do curso de Graduação, do Instituto de Ciências Sociais, a partir da data de 01/03/2000, conforme Memorando SOL nº 414/1999.
Dispensa o servidor Paul William Partridge, ocupante do cargo de professor adjunto, da função de coordenador do curso de mestrado em estruturas do Departamento de Engenharia Civil.
Procede à progressão funcional da Servidora Yolanda Mercedes Silva Campus de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, para o nível de Adjunto MSC-I1 do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação com lotação no Departamento de Nutrição.
Dá acesso, por merecimento, à Professora Alda Baltar de Assistente 3 para Adjunto 2.
Designa a servidora Silviane Bonaccorsi Barbato, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, a partir de 8/1/2008.
Retifica o Ato da Reitoria nº 21/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que dispensa o servidor Nilson Francisquini Botelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Dispensa, por término de mandato, o servidor Gérson de Souza Mól, ocupante do cargo de Professor Adjunto Ms, da função de Coordenador de Graduação - Noturno (FG-2) do IQ/Insttituto de Química.
Designa a servidora Maria Therezinha Ferraz Negrão de Mello, ocupante do cargo de Professora Adjunta, para exercer a função de Coordenadora de Graduação do Departamento de História.
Dá acesso, por merecimento, à Professora Maria de Jesus Evangelista de Assistente 3 para Adjunto 1.
Extingue vagas dos cargos de Professor Adjunto Referencia 2, Professor Assistente Referencia 1 e Auxiliar de Ensino, e cria vagas para os cargos de Professor Colaborador (Referencia 2, 3 e 4), Professor Adjunto Referencia 3 e Professor Visitante Titular.
Designa a servidora Lúcia Helena Cavasin Zabotto Pulino, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento (FG-1), a partir de 8/1/2008.
Dispensa, a pedido, a servidora Vanessa Maria Brasil, ocupante do cargo de Professora Adjunta, da função de Coordenadora de Graduação do Departamento de História.
Designa o professor adjunto Danilo Nolasco Cortes Marinho para a função de Chefe do Departamento de Sociologia, a partir da data de 01/03/2000, conforme Memorando SOL nº 414/1999.
Dispensa a servidora Maria Augusta Almeida Bursztyn, ocupante do cargo de professor adjunto, da função de coordenadora interina do curso de graduação, do Departamento de Geografia.
Dispensa a servidora Regina Lúcia Sucupira Pedroza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, a partir de 8/1/2008.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Edgar Merchán Hamann, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Chefe do Departamento de Saúde Coletiva.
Dispensa o professor adjunto Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro da função de Subchefe do Departamento de Sociologia, por término de mandato, a partir da data de 01/03/2000, conforme Memorando SOL nº 414/1999.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Harry Schweizer de Assistente 3 para Adjunto 1.
Dispensa o servidor Aderson Luiz Costa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento, a partir de 8/1/2008.
Exonera, a pedido, a partir de 4/1/2002, o servidor Carlos Bloch Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Instituto de Química (IQ).
Designa o professor adjunto Umberto Euzébio para a função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia, a partir da data de 11/03/2000, conforme Memorando GEM nº 131/1999.
Designa o servidor Muhdi Koosah, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de chefe do Departamento de Teoria e História em Arquitetura e Urbanismo.
Procede à progressão funcional do servidor Arnaldo Naves de Brito, ocupante do cargo de Professor adjunto, com lotação no Departamento de Física.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Arthur Gerard Meskell de Assistente 3 para Adjunto 1.
Designa a servidora Enilde Leite de Jesus Faulstich, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe do Departamento de Lingüística, Português e Línguas Clássicas, a partir de 10/12/2007.
Dispensa o professor adjunto Maria de Nasare Klautau Guimarães Grisolia da função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia, por término de mandato, a partir da data de 11/03/2000, conforme Memorando GEM nº 131/1999.
Dispensa a servidora Sylvia Ficher, ocupante do cargo de professor adjunto, da função de chefe do Departamento de Teoria e História em Arquitetura e Urbanismo.
Procede à progressão funcional do servidor Jessé José Freire de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto II, para o nível de Adjunto III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Sociologia, a partir de 27/01/98.
Admite o Professor Ney Gabriel Salgado Santos, do Departamento de Arte, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 3.
Designa a servidora Eleonora Zicari Costa de Brito, ocupante do cargo de Professora Adjunta, para exercer a função de Chefe do Departamento de História.
Designa o professor adjunto Rosana Tidon Sklorz para a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia, a partir da data de 11/03/2000, conforme Memorando GEM nº 131/1999.
Procede à progressão funcional do servidor João Barberino Santos, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, para o nível de Adjunto II, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Clínica Médica, a partir de 27/01/98.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Luiz Gonzaga Carneiro de Assistente 3 para Adjunto 2.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Dinair Andrade da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Subchefe do Departamento de História.
Dispensa o professor adjunto Ricardo Bentes de Azevedo da função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia, por término de mandato, a partir da data de 11/03/2000, conforme Memorando GEM nº 131/1999.
Procede à progressão funcional do servidor Carlos Roberto de Resende Miranda, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, para o nível de Adjunto II, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, a partir de 27/01/98.
AItera o regime de trabalho do servidor Yves ChaLoult, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C IV, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Sociologia, de Tempo Parcial (TP-20) para Dedicação Exclusiva (DE).
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Moysés Jacob Mandel de Adjunto 3 para Titular.
Designa o servidor Marcelo da Silva Araújo Tavares, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Psicologia Clínica, a partir de 13/12/2005.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Estevão Chaves de Rezende Martins, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de História.
Procede à progressão funcional da servidora Elizabeth M. Talá de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, para o nível de Adjunto II, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Biologia Celular, a partir de 27/01/98.
Procede à progressão funcional da Servidora Maria Jaci Toffano, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-III, para o nível de Adjunto MSC-IV do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília com lotação no Departamento de Música.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Vaclav Vinecky de Assistente 3 para Adjunto 1.
Dispensa a servidora Gláucia Ribeiro Starling Diniz, Professora Adjunta MS, da função de Subchefe do Departamento de Psicologia Clínica, a partir de 13/12/2005.
Dispensa o professor adjunto Celso Silva Fonseca da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de História, por término de mandato, a partir da data de 01/03/2000, conforme Memorando HIS nº 169/1999.
Dá acesso, por merecimento, à Professora Valeska Úrsula Hadelich de Ferreira de Assistente 3 para Adjunto 1.
Designa o servidor Gérson de Souza Mól, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de Graduação Noturno do Instituto de Química, a partir de 03/07/2002.
Dá acesso, por merecimento, ao Professor Gentil Martins Dias de Adjunto 3 para Titular.
Extingue no Centro de Custo SOC da Universidade as seguintes vagas: Extingui as vagas de Auxiliar de Ensino, Professor Colaborador, Professor Visitante Adjunto, Professor Visitante Titular. Cria vagas para cargos em diferentes Centros de Custos da Universidade, da seguinte forma: cria uma vaga de Professor Colaborador, vagas de Auxiliar de Ensino, Professor Visitante Adjunto e Professor Visitante Titular. As vagas remetem a cargos de vários níveis de referência.
Dispensa a servidora Tânia Cristina Rivera, Professora Adjunta MS, da função de Chefe do Departamento de Psicologia Clínica, a partir de 13/12/2005.
Dispensa, a pedido, o servidor Ricardo Gauche, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de Graduação Noturno do Instituto de Química, a partir de 03/07/2002.
Exonera, a pedido, a partir de 10/11/2001, o servidor Virgílio Alvarez Aragón, ocupante do cargo de Professor Adjunto com lotação no Departamento de Teorias e Fundamentos.
Concede aposentadoria ao servidor José Luiz Warren Jardim Gomes Braga, ocupante do cargo de Professor Adjunto do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Jornalismo.
Dá acesso à Professora Azize Drumond de Assistente 3 para Adjunto 1.
Extingue no Centro de Custo APC uma vaga de Técnico de Administração 2;no Centro de Custo SOC uma vaga de Auxiliar de Ensino;uma vaga de Professor Adjunto 1 e uma vaga de Professor Assistente 3;no Centro de Custo PSI uma vaga de Auxiliar de Ensino;no Centro de Custo COM uma vaga de Escriturário 5;no Centro de Custo EAG uma vaga de Professor Colaborador 3 e uma vaga de Professor Colaborador 1;no Centro de Custo MDC uma vaga de Escriturário 4;no Centro de Custo DAD uma vaga de Mecânico 3;duas vagas de Vigilante 1 e duas vagas de Supervisor A-2;no Centro de Custo PAT uma vaga de Escriturário 5;no Centro de Custo OBC uma vaga de Pintor 3;no Centro de Custo SPP uma vaga de Vigilante 2 e cria no Centro de Custo APC uma vaga de Técnico de Administração 1;no Centro de Custo SOC uma vaga de Professor Colaborador 3;uma vaga de Escriturário 1 e uma vaga de Escriturário 4;no Centro de Custo MAT uma vaga de Auxiliar de Ensino;no Centro de Custo VEG uma vaga de Professor Adjunto 1;uma vaga de Professor Assistente 3 e uma vaga de Professor Colaborador 1;no Centro de Custo PSI uma vaga de Professor Colaborador 2;no Centro de Custo COM uma vaga de Escriturário 4;no Centro de Custo MDC uma vaga de Escriturário 5;no Centro de Custo PAT uma vaga de Escriturário 4;no Centro de Custo OBC uma vaga de Pintor 1;no Centro de Custo SPP quatro vagas de Vigilante 1.
Procede a progressão funcional do servidor Mário Olavo Magno de Carvalho, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Mecãncia, do cargo de Professor Adjunto MS 2 para o cargo de Professor Adjunto MS 3, a partir de 2/1/2008.
Exonera, a pedido, a partir de 26/12/2001, a servidora Gisele Gama Andrade, ocupante do cargo de Professora Adjunta, com lotação no Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula.
Admite a Professora Maria Novaes Pinto do Departamento de Geografia e História no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 1.
Extingue 1 vaga para o cargo de Professor Colaborador 1 no Departamento de Sociologia. Extingue 1 vaga para o cargo de Perfurador 2, e cria 1 vaga para o cargo de Perfurador 1 no Departamento de Sociologia no Centro de Informática. Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 5, e cria 1 vaga para o cargo de Escriturário 4 no Departamento de Geografia. Extingue 2 vagas para o cargo de Auxiliar de Ensino no Departamento de Matemática. Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Ensino no Centro de Custo CEL (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Professor Colaborador 2 no Centro de Custo CIS (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Professor Colaborador 3 no Departamento de Economia. Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 2, e cria 1 vaga para o cargo de Escriturário 1 no Departamento de Direito. Extingue 1 vaga para o cargo de Operador de Microfilmagem 2, e cria 1 vaga para o cargo de Operador de Microfilmagem 1 no Centro de Custo DAA (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Supervisor B-5, e 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 6, e cria 1 vaga de Supervisor B-4, 1 vaga para o cargo de Zelador 3, 1 vaga para o cargo de Marceneiro 4, e 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 1 no Centro de Custo DAD (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Marceneiro 6, e 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 2 no Centro de Custo PES (correspondência não localizada). Cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Ensino no Departamento de Comunicação. Cria 1 vaga para o cargo de Professor Visitante Adjunto 1, e 1 vaga para o cargo de Professor Colaborador 2 no Departamento de Engenharia Agronômica. Cria 1 vaga para o cargo de Professor Visitante Adjunto 2, e 1 vaga para o cargo de Professor Colaborador 4 no Departamento de Engenharia Mecânica. Cria 1 vaga para o cargo de Professor Colaborador 2 no Departamento de Medicina Complementar.
Extingue 1 vaga para o cargo de Professor Visitante Adjunto 2 e cria 1 vaga de Professor Adjunto 3 no Departamento de Educação Física.
Extingue vagas dos cargos de Professor Colaborador (Referencia 1, 2 e 3), Professor Assistente (Referencia 1 e 2), Professor Adjunto (Referencia 1) e Auxiliar de Ensino, e cria vagas para os cargos de Professor Colaborador (Referencia 2, 3, 4), Professor Adjunto (Referencia 2) e Auxiliar de Ensino.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria Luisa Ortíz Álvares, ocupante do cargo de Professora Ajunta MS, da função de Subchefe do LET/Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução.
Designa o servidor Paulo Castilho Lima, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Diretor, temporariamente, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 01/01/2003.
Concede progressão funcional do professor Walter Omar Kohan para a função de Professor Adjunto, do Departamento de Teorias e Fundamentos, a partir da data de 02/04/2000.
Admite o Professor Hamilton de Mattos Monteiro, do Departamento de Geografia e História, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 1.
Dispensa, a pedido, o servidor Geraldo Sá Nogueira Batista, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 01/01/2003.
Concede progressão funcional do professor Enrique Roberto Argañaraz para a função de Professor Adjunto, do Departamento de Ciências Farmacêuticas, a partir da data de 20/01/2000.
Concede aposentadoria ao servidor Milton Cabral Viana, ocupante do cargo de Professor Adjunto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Artes Visuais.
Admite o Professor Nelson Lehmann da Silva, do Departamento de Geografia e História, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 1.
Extingue vagas do cargo de Professor Colaborador Referencia 1, Professor Visitante Assistente Referencia 2 e Professor Adjunto Referencia 2, e cria vagas para os cargos de Auxiliar de Ensino e Professor Adjunto Referencia 3.
Concede aposentadoria ao servidor Max Trifler, ocupante do cargo de Professor Adjunto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Artes Visuais.
Dispensa, a pedido, o servidor Elicio Bezerra Pontes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas.
Dispensa, por término de mandato, o servidor René Gottlieb Strehler, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, a partir de 3/1/2007.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Rachel do Valle Dettoni, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professora Assistente AS-1, com lotação no Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula, a partir de 16/01/2004.
Admite o Professor Jorge Ponciano Ribeiro, do Departamento de Psicologia, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 1.