Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Chicre Rachid, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Acadêmicos (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a servidora Nyceia Alzira Ribeiro Prata, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária (FG-4) da INT/Assessoria de Assuntos Internacionais, a partir de 1 02/04/2005.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Humberto Soares, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Especiais (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Antonio Rodrigues Lacerda, da função de Chefe do Serviço de Equipamentos e Teleprocessamento (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Ângelo Caminha Munhoz, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Administrativos (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa à pedido, a servidora Selma Alves Pantoja, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora de Extensão do Departamento de História (MIS).
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Lúcio Carlos de Andrade Borges, da função de Coordenador de Planejamento (FG-2), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, a servidora Simone Bordallo de Oliveira, da função de Coordenador de Atendimento a Usuários Acadêmicos (FG-2), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Antônio Teotônio da Silva, da função de Chefe da Divisão de Serviços Gerais (FG-4), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a servidora Pasqualina Nery Fernandes Moreira, ocupante do cargo de Técnica em Laboratório/Área, da função de Secretária (FG-3) da FM/Faculdade de Medicina, a partir de 1 02/04/2005.
Exonera, a pedido, a partir de 29/03/1996, o servidor Renilson Carvalho Tomaz, ocupante do cargo de Atendente de Consultório NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 29/03/1996, a servidora Raissa de França Vasconcelos, ocupante do cargo de Médico/Clínica Médica NS D III, do Quardo de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 29/03/1996, a servidora Maura Santana de Almeida, ocupante do cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensar à pedido, a servidora Elza Maria dos Santos, ocupante do cargo de Administrador, da função de Chefe (FG-2) da Assessoria de Controle Interno do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa, a pedido, o servidor Otávio Ribeiro de Medeiros, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Extensão Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Dispensa à pedido, a servidora Sandra Carla de Farias Cunha, ocupante do cargo de Enfermeiro, da função de Chefe do Centro de Enfermagem, Ginecologia e Obstetrícia (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa, a partir de 17/03/98, a pedido, a servidora Francinila Oliveira Barbosa da função de Secretária (FG-4) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária.
Exonera à pedido, a partir de 1/4/2001, a servidora Sandra Carla de Farias Cunha, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Enfermeiro NS, código de vaga n. 708051, do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa, a partir de 01/03/98, a pedido, o servidor Vicente Carlos Martinez Barrios da função de Coordenador do Curso de Graduação em Arte Noturno (FG-2) do Instituto de Arte.
Dispensa, a pedido, a servidora Silviene Fabiana de Oliveira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Extensão lnstituto de Ciências Biológicas.
Dispensa,a pedido, a partir de 15/06/2000. o servidor Ascânio Dias da Cunha, ocupante do cargo de almoxarife, da função de chefe do Centro de Engenharia de Equipamentos (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa à pedido, o servidor Dinuari da Rocha Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Chefe (FG-6) da Seção de Registro de Pós-Graduação e Extensão da Diretoria de Administração Acadêmica (DAA).
Dispensa à pedido, o servidor Luiz Carlos Baptista dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário de Graduação (FG-4) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU).
Dispensa, a pedido os servidores Fabian Borghetti (CFS) e Carlos Roberto Félix (CEL), a partir de 15/04/1996, das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Ciências Biológicas. Designa as servidoras Wilma Rose C. Ribeiro (FIT) e Sônia Nair Báo (GEM), a partir de 15/04/1996, para exerceremas funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando os Conselho do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, por motivo de dispensa da função de coordenador de curso, a partir de 18/05/2000, o professor Mário Roberto Bonomo(visuais) e, a pedido,a professora Maria Isabel Montandon (música) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Artes . Designa Nivalda Assunção Araújo (visuais) e Miguel Simao da Costa (visuais) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e S Extensão, como representantes dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós- graduação e de extensão do Instituto de Artes .
Dispensa, a pedido, o servidor Bernardo Kipnis da função de assesor pedagógico do Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa, a pedido, o servidor Marco Aurélio de Carvalho da função de diretor-geral do Centro de Educação Aberta, Continuada e a Distância, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa, a pedido, a servidora Eliana dos Reis Nunes, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenadora de Graduação - Noturno (FG-2) do Instituto de Física .
Exonera, a pedido, a partir de 15/03/98, a servidora Fernanda Pereira Barcellos, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área NI C III, código da vagi 707767. do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Biologia Celular.
Exonera, a pedido, o senhor Henrique de Souza Novaes da função de chefe do Laboratório de Estudos do Futuro do Gabinete do Reitor.
Exonera, a pedido, a servidora Michele Benevenuto Balthazar, a partir do dia 24/03/2003, ocupante do cargo de Enfermeira, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 11/04/1996, a servidora Maria Casuhê Yassuda Udihara, ocupante do cargo de Analista de Sistemas NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Processamentos de Dados.
Exonera, a pedido, a partir de 10/04/1996, o servidor Adalberto Lucas Capanema, ocupante do cargo de Contador NS D IV, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Exonera, a pedido, a partir de 01/04/1996, o servidor Emanuel Francisco de Mattos, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos.
Dispensa, a pedido, o servidor Roberto Ventura Santos da função de chefe Departamento de Geoquímica e Recursos Minerais, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa à pedido, a servidora Thereza Crhristina Carvalho Santos, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretora (FG-1) do Centro Integrado de Ordenamento Territorial (CIORD).
Dispensa, a pedido, a partir de 01/02/1993, o servidor César Augusto Tibúrcio Silva, da função de Coordenador do Curso de Ciências Contábeis e Atuariais, do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Exonera, a pedido, o servidor Jessé José Freire de Souza, ocupante do cargo de Professor adjunto, lotado no Departamento de Sociologia.
Exonera, a pedido, o servidor Jessé José Freire de Souza, a partir de 07/03/2003, ocupante do cargo de Professor adjunto, lotado no Departamento de Sociologia.
Exonera a pedido,a partir de 01/05/2000,do cargo de atendente de consultório, a servidora Akiko Yamamoto com lotação no Hospital Universitário de Brasília do quadro de pessoal permanente da FUB.
Dispensa à pedido, o professor Antônio Donizeti Pires (TEL) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante do Conselho do Instituto de Letras (IL), a partir de 02/04/2001.
Dispensa, a pedido, a servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe Departamento de Jornalismo.
Exonera a pedido, a partir de 24/07/2000 , do quadro de pessoal permanente,o servidor Cesário Augusto Pimentel do cargo de professor assistente com lotação no Departamento de Artes Cênicas(CEN/IdA).
Dispensa, a pedido, a servidora Ana Maria Renne Guimarães Lapa, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe do Centro Olímpico Faculdade de Educação Física.
Dispensa a pedido o professor Cesário Augusto Pimentel de Alencar,ocupante do cargo de professor assistente da função de Coordenador do Curso de Graduação em Artes Cênicas do Departamento de Artes Cênicas.
Exonera, a pedido, a auxiliar de enfermagem Cleonice Lima Matias, do quadro de pessoal permanente da Universidade, lotada no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 31/05/2000.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/03/1995, o servidor Rosendo Pimentel Pinheiro, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Especiais (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Antonio Alberto Nepomuceno da função de membro junto ao Conselho Universitário, como representante dos docentes da Faculdade de Tecnologia.;Dispensa, a pedido, o servidor Antonio Cesar Pinho Brasil Junior (ENM) da função de membro suplente junto ao Conselho Universitário, como representante dos docentes da Faculdade de Tecnologia. Designa, a partir de 27/03/1998, o servidor Antonio Cesar Pinho Brasil Junior para a função de membro junto ao Conselho Universitário,como representante dos docentes da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 15/03/1996, a servidora Rosangela Barz Berno, da função de Coordenador de Desenvolvimento Organizacional (FG-1), da Assessoria de Planejamento e Avaliação Institucional.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/03/1995, o servidor Humberto Soares, da função de Chefe do Serviço de Sistemas Acadêmicos (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 06/03/1995, o servidor João Batisita Pereira Filho, da função de Assistente (FG-), do Instituto de Artes.
Dispensa, a pedido, a servidora Glória Maria Andrade Cavalcanti Araújo, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Chefe da Divisão de Apoio ao Ensino de Pós-Graduação Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, os professores Maria Elenita Menezes Nascimento e Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração como representantes do Instituto de Ciências Exatas. Designa o professor Guy Grebot para exercer a função de membro titular do Conselho de Administração, como representante do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/03/1995, o servidor Francisco Cesar Borges Silva, da função de Chefe Serviço de Pagamento (FG-), da Diretoria de Administração de Pessoal.
Dispensa, a pedido, a partir de 17/03/98, a servidora Albanete Alves Burity da função de Secretária do CONSUNI (FG-3) da Subsecretaria de órgãos Colegiados.
Dispensa, a pedido, o servidor Evandro Renato Perotto, ocupante do cargo de Professor Auxiliar MS, da função de Subchefe do Departamento de Artes Visuais.
Dispensa à pedido, o servidor Luiz Basílio Rossi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Assessor (CD-4) do Gabinete do Reitor (ORE).
Dispensa, a pedido, a partir de 30/03/1996, o servidor Celius Antonio Magalhães, da função de Coordenador da Coordenadoria do Sistema de Orientação ao Universitário (FG-2), do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional.
Exonera, a pedido, a partir de 14/03/1996, a servidora Maria Carmen Beriain Eciolaza, ocupante do cargo de Químico NS D V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Geoquíica e Recursos Minerais.
Exonera, a pedido, a partir de 01/04/1996, o servidor Abraão Lara da Silva, ocupante do cargo de Continuo NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Apoio aos Núcleos Permanentes de Extensão.
Dispensa, a pedido, os professores Bohumil Méd/MUS e Miguel SimãoNIS das funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do CONSUNI/Conselho Universitário, como representantes do IdA/Instituto de Artes. Designa, os professores João Antônio de Lima Esteves/CEN e Glêsse Collet/MUS às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do CONSUNI/Conselho Universitário, como representantes do IdA/Instituto de Artes.
Dispensar, a pedido, a professora Eurípedes da Cunha Dias/DAN da função de membro suplente do CONSUNI/Conselho Universitário, como representante do ICS/Instituto de Ciências Sociais. Designar, os professores Sadi Dal Rosso/SOL e Carla Costa Teixeira/DAN às funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do CONSUNI/Conselho Universitário, como representantes do ICS/Instituto de Ciências Sociais.
Dispensa, a pedido, o servidor Miguel Joaquim Bezerra da função de Procurador Geral (CD-4) da Procuradoria Jurídica/PJU da UnB.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/03/1996, a servidora Tânia Rebelo Costa Serra, da função de Subchefe do Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Dispensa, a pedido, os professores Elizabeth Cancelli/CEPPAC e Luís Roberto Cardoso de Oliveira/DAN das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do ICS/Instituto de Ciências Sociais. Designar os professores Henrique Carlos Oliveira Castro/CEPPAC e Lia Zanotta Machado/DAN às funções de membro titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do ICS/Instituto de Ciências Sociais, a partir de 23/03/2005.
Dispensa à pedido, a servidora Ângela Alvares Correia Dias, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (FG-1) da UnB Virtual.
Dispensa à pedido, a servidora Raquel de Almeida Moraes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora do Curso de Graduação - Noturno (FG-2) da Faculdade de Educação (FE).
Dispensa à pedido, a servidora Rosa Helena Stein, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) de Departamento de Serviço Social (SER).
Dispensa, a pedido, os servidores Maria Sueli Soares Lopes e Juvenil Enrique Cares das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas. Designa os servidores Carlos Roberto Félix (CEL) e João Carlos Hohl Abrahão (CFS) como membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Cooredenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 28/03/1996.
Dispensa à pedido, a servidora Ana Maria Silva de Sousa Nery, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, da função de Secretária do Curso de Graduação (FG-4) do Instituto de Ciências Sociais (ICS).
Dispensa, a pedido, a servidora Nayara Moreno de Siqueira, ocupante do cargo de Professora Auxiliar MS, da função de Coordenadora de Graduação de Desenho Industrial (FG-2) do VIS/Departamento de Artes Visuais, a partir de 21/03/2005.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/03/98, a servidora Margarida Gonçalves Lima, da função de Encarregada de Andar (FG-7), do Restaurante Universitário.
Dispensa, a pedido, o servidor Fernando Soares dos Santos da função de chefe do serviço de planejamento orçamentário da Diretoria de Orçamento do Decanato de Administração, a partir de 14/03/2003.
Exonera, a pedido, a partir de 22/03/1996, o servidor Pedro Carneiro Júnior, ocupante do cargo de Analista de Sistemas NS D III, do Quadro Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Processamentos de Dados.
Dispensa, a pedido, o servidor Mauro Luiz Rabelo da função de gerente de construção de instrumentos de avaliação da Diretoria Acadêmica do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, a partir de 13/03/2003, ocupante do cargo de Professor.
Dispensa, a pedido, o servidor Mauro Moura Severino da função de direitor acadêmico do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, a partir de 13/03/2003, ocupante do cargo de Professor.
Dispensa, a pedido, o servidor José Ângelo Belloni da função de assessor de administração de graduação do Decanato de Ensino e Graduação, a partir de 13/03/2003, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa, a pedido, o servidor Eurico Antônio Gonzalez Cursino dos Santos da função de assessor de administração de graduação do Decanato de Ensino e Graduação, a partir de 13/03/2003, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa, a pedido, o servidor Michelangelo Giotto Santoro Trigueiro da função de decano de ensino de graduação, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa à pedido, a servidora Martha Cecília Ambrósio Laboissière, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Farmacêuticas (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa, a pedido, o servidor Antônio Carlos Elias da função de coordenador do curso de graduação em odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa à pedido, a servidora Jane Lynn Garrison Dytz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Enfermagem (ENF).
Dispensa à pedido, o servidor Lincoln da Silva Gimenes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos (PPB).
Exonera à pedido, a partir de 1/3/201, o servidor Fernando Barcellos Razuck, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área, código de vaga n° 707831, do Departamento de Biologia Celular (CEL) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Dispensa, a pedido, a servidora Valdinéa Maria Macedo Bezerra da função de chefe da Divisão de Atendimento Noturno, da Biblioteca Central, ocupante do cargo de Bibliotecária/Documentalista.
Dispensa, a pedido, o servidor Cosmo José Balbino, ocupante do cargo de Administrador, da função de Secretário Departamento de Engenharia Mecânica.
Dispensa, a pedido, o servidor Wilson Trajano Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Coordenador de Graduação Departamento de Sociologia.
Dispensa, a pedido, a servidora Edna Gisela Pizarro da função de coordenadora de graduação noturno do Instituto de Letras, ocupante do cargo de Professora assistente.
Suspende os efeitos do Ato da Reitoria nº 0269/2000, que exonera o Professor Cláudio Moreira Santana, pelo prazo de sessenta dias, a partir da data 13/04/2000, para que a Câmara de Carreira Docente possa apreciar o pedido de reconsideração interposto pelo professor citado, em acordo com o constante a Lei nº 3998/1961, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 0500/1962, e conforme a Lei nº 8112/1990.
Dispensa, a pedido, o servidor Hilan Nissior Bensusan, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Filosofia.
Dispensa, a pedido, a servidora Elenice Maria Ferraz da função de chefe da Divisão de Auxílio ao Diagnóstico e Terapêutica do Hospital Universitário de Brasília, ocupante do cargo de Professora titular.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Pereira Nascentes da função de coordenador de graduação diurno do Instituto de Letras, ocupante do cargo de Professor assistente.
Dispensa, a pedido, o servidor Frederico Henrique Viegas de Lima da função de vice-diretor da Faculdade de Direito, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa, a pedido, o servidor José Geraldo de Sousa Júnior da função de diretor da Faculdade de Direito, ocupante do cargo de Professor adjunto.
Dispensa, a pedido, o servidor Nelson Gonçalves Gomes da função de cooordenador de pós-graduação do Departamento de Filosofia, ocupante do cargo de Professor titular.
Dispensa, a pedido, o Professor Doutor Cylon Eudóxio Gonçalves da Silva da função de membro do Comitê Científico do Centro Internacional de Física da Matéria Condensada da Universidade de Brasília.
Exonera, a pedido, o Professor Doutor Gileno Fernandes Marcelino da função de Diretor da FACE/Faculdade de Economia, Administração,Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação.
Dispensa, a pedido, a partir de 09/03/98, a servidora Maria Helena de Camargo Souza da função de Secretária (FG-3) do Instituto deCiências Biológicas.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/04/98, a servidora Iris Ferrari da função de Coordenadora do Cursos de Mestrado/Doutorado em Ciências da Saúde (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, a pedido, a partir de 09/03/98, o servidor Luis Alberto Garcia de Oliveira da função de Secretário (FG-3) do Instituto de Ciências Sociais.