Extingue no Centro de Custo SOC uma vaga para o cargo se Supervisor;no Centro de Custo HOS um vaga para o cargo de Encarregado e cria no Centro de Custo SOC uma vaga para o cargo de Secretário.
Extingue no Centro de Custo HOS duas vagas para o cargo de Escriturário e cria no Centro de Custo DAD duas vagas para p cargo de Escriturário.
Extingue e cria, no APC, no BCE e no HOS, uma vaga de Escriturário. Extingue e cria, no COM, no REL e no PES, uma vaga de Auxiliar de serviços. Extingue e cria, no ENE, uma vaga de Desenhista. Extingue e cria, no MDE, uma vaga de Técnico de laboratório de Ensino e pesquisa e uma vaga de Auxiliar de Laboratório. Extingue e cria, no EDF, uma vaga de Porteiro. Extingue e cria, no HOS, uma vaga de Auxiliar de Enfermagem e uma vaga de Auxiliar de Laboratório. Extingue e cria, no SPP, uma vaga de Vigilante.
Designa, a partir de 01/04/93, o servidor Luiz Alberto de Mendonça Lima, para exercer a função de Coordenador da Unidade de Pediatria Clínica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 23/11/93 a servidora Kênia Junqueira da função de subchefe da Divisão de Nutrição do Hospital Universitário.
Dispensa, a pedido, a partir de 23/11/93 a servidora Eliane Said Dutra da função de chefe da Divisão de Nutrição do Hospital Universitário.
Nomeia o senhor Idunalvo Diniz Filho para exercer o cargo de Diretor Adjunto (CD-4), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o senhor Márcio Humberto Montagna Cammarota para exercer a função de Assessor (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a senhora Isa Maria Bezerra de Queiroz para exercer a função de Assessor (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a senhora Geisha Barbalho Bezerra Gonçalves para exercer a função de Coordenadora de Farmácia (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o senhor Walter Geraldo da Silveira para exercer a função de Coordenador da Unidade de Tratamento Intensivo (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia o senhor Armando José China Bezerra para exercer a função de Diretor Adjunto de Assuntos de Ensino e Pesquisa (CD-4), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 20/05/1996, a servidora Maria do Perpétuo Socorro R. dos Santos, ocupante do cargo de Auxiliar de Cozinha NA D III, código de vaga n° 708093, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Edla Regina Rodrigues de Melo para exercer função de Chefe do Centro de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 06/06/1996, o servidor Eduardo Basso de Moraes, ocupante do cargo de Técnico em Anatomia e Necrôpsia NI D V, código de vaga n° 630319, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Autoriza o recebimento de 01 gabinete para exames de otorrino, doado a Fundação Universidade de Brasília - FUB - pela firma Audilex Aparelhos Auditivos Ltda, devendo ser incorporado ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília e alocado na carga patrimonial do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Maria Ophélia Galvão de Araújo, para exercer a função de Chefe do Centro de Anatomia Patológica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Tania Torres Rosa para exercer a função de Chefe da Divisão de Médica (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 01/11/1995, a servidora Diva Bernardes Vargas, ocupante do cargo de Médico/Clínica Médica NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com Lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 20/10/1995, a servidora Chistiane Braga Martins, ocupante do cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com Lotação no Hospital Universitário.
Exonera, a pedido, a partir de 14/11/1995, a servidora Juliana Vianna Velério, ocupante do cargo de Atendente de Consultório NA D IV, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 17/11/1995, o servidor Ed Eliadi Macedo Alves Ferreira, ocupante do cargo de Copeiro NA D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Dioclécio Campos Júnior, para exercer a função de Chefe do Centro de Clínicas Pediátricas (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 20/11/1995, a servidora Lia Viana de Queiroz,ocupante do cargo de Técnico de Nutrição e Dietética NI C I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Emílio José Gonçalves Ribeiro, da função de Chefe de Divisão de Enfermagem (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Iraídes de Souza Alarcão, da função de Chefe de Divisão de Suprimento Hospitalar (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Edson Jonhson, da função de Chefe do Centro de Tratamento Odontológico (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Marluce Borba Gonçalves, da função de Chefe do Centro de Apoio Diagnóstico e Tratamento de Unidade Fisioterapia (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Raimunda Cardoso Pimentel Varela, da função de Chefe da Divisão de Nutrição (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Paula Rezende da Cunha Bosh, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Exonera, a pedido, Sheila Maria Oliveira Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Farmácia NA C I, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Heliane Vieira Nóbrega, para exercer a função de Chefe da Divisão de Farmácia (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Heloísa Helena Caldeira, para exercer a função de Assessoria de Controle Interno (FG-1), do Hospital Universitário de Brasilia.
Designa o servidor João da Costa Filho, para exercer a função de Chefe da Divisão de Continuada (FG-l), do Hospital Universitário de Brasilia.
Designa o servidor Sílvio Carlos de Souza Carneiro, para exercer a função de Chefe do Centro de Provimento Farmacêutico (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Júlio César de Paula, para exercer a função de Chefe do Centro de Enfermagem em Clínicas Cirúrgicas (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Valdinei Donisete Marques Pinto, da função de Chefia do Centro de Enfermagem e Tratamento Intensivo, do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Carlos Roberto de Resende Miranda, para exercer a função de Chefia da Divisão de Auxílio ao Diagnóstico e Terapêutica do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 02/08/1995, o servidor Ronie Clistenes Francisco da Silva, ocupante do cargo de Copeiro, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a :pedido, o servidor Albino Verçosa de Magalhães, da função de Chefia do Centro de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento de Unidade Anatomia Patológica, do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Claudia Torres Lima da Silveira Figueiredo, ocupante do cargo de Cirurgião Dentista, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Concede aposentadoria a servidora Maria Célia Couto Mello, ocupante do cargo de Médico NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, (PROC. nº 33073.00554/95).
Exonera, a pedido, a aprtir de 19/09/1995, o servidor Ricardo Cortes de Oliveira Braga, ocupante do cargo de Atendente de Consultório NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 03/10/1995 a servidora Lídia Souza Lopes Mattos, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Declara vago, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Administrador NS D III, código de vaga nº 630272, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupado pela servidora Heloisa Helena Caldeira, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Heloisa Helena Caldeira, da função de Chefe de Assessoria de Controle Interno (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Rogério Castro Mascarenhas, da função de Chefe da Divisão de Administração (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Yrlanda Maria Rabelo Damasceno Oliveira, para exercer a função de Chefe do Centro de Farmácia Clínica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Raquel Sousa de Moraes, ocupante do cargo de Enfermeiro, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Maria das Dores Araújo, ocupante do cargo de Enfermeiro, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Marcos Célio de Almeida para exercer a função de Chefe da Divisão de Auxílio ao Diagnóstico e Terapia(FG-l), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, William Rodrigues da Silva, ocupante do cargo de Copeiro Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/03/1996, servidor Júlio César de Paula, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Clínica Cirúrgica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Heliane Vieira Nobrega, da função de Chefia da Divisão de Farmácia, do Hospital Universitário de Brasília.
Designa o servidor Valdinei Donisete Marques Pinto, para exercer a função de Chefe de Enfermagem em Tratamento Intensivo (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera a pedido o servidor Paulo Césio De Sousa Balduino, ocupante do cargo de Médico/Medicina Intensiva, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Concede aposentadoria a servidora Elena Martins Noleto Costa, ocupante do cargo de Auxiliar De Enfermagem Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 04/071995, a servidora Ozielita Castelo Branco Alves, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Pronto Atendimento, do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 29/03/1996, a servidora Maura Santana de Almeida, ocupante do cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 29/03/1996, a servidora Raissa de França Vasconcelos, ocupante do cargo de Médico/Clínica Médica NS D III, do Quardo de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Concede aposentadoria à servidora Olympia Januária da Conceição, ocupante do cargo de Auxiliar de Laboratório NA A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 10/05/96, a servidora Maria Tomé Ferreira dos Reis, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, código de vaga n° 630646, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Cria a partir de 09/07/90 na estrutura orgânica da Fundação Universidade de Brasília o Hospital Universitário de Brasília - HUB, constituindo-o como Centro de Custo com funcionamento provisório até que se defina sua estrutura formal. Vincula o referido Centro de Custo à Faculdade de Ciências da Saúde. Este Ato entra em vigor a partir de 09/07/90.
Exonera, a pedido, a partir de 24/04/1995, a servidora Cristiane Pinheiro Marques, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D V, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/05/1995, a servidora Nadja de Souza Lima, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Clínica Médica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Concede aposentadoria ao servidor Jacob Ludwig, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, o Ato faz referência ao Processo nº 23106.000401/95-58.
Dispensa o Servidor Luiz Massaro Watanabe, da função de Chefe do Centro de Clínicas Cirúrgicas (FG-2), do Hospital Universitário.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/11/93 a servidora Glória Maria Andrade Cavalcanti Araújo da função de assessor do Hospital Universitário.
Designa a servidora Raimunda Cardoso Pimentel Varela para a função de chefe da divisão de nutrição do hospital universitário.
Dispensa a servidora Isa Maria Bezerra de Queiroz da função de Assessor de Comunicação Social do Hospital Universitário.
Dispensa o servidor Aliomar Jorge Santana da função de coordenador da divisão de Engenharia Clínica do Hospital Universitário.
Autoriza a incorporação de dois vídeos cassetes e uma televisão ao patrimônio da FUB, alocados no Hospital Universitário. Os equipamentos foram repostos pela empresa Selecta Segurança Ltda após roubo de equipamentos similares.
Dispensa Joel Paulo Russomano Veiga da função de Chefe da Divisão Médica do Hospital Universitário.
Autoriza a baixa de bens do Hospital Universitário de Brasília, pois os mesmos haviam sido classificados erroneamente como Material Permanente e incorporados indevidamente ao acervo patrimonial da FUB.
Designa Elias Tavares de Araujo para exercer a função de Diretor do Hospital Universitário.
Designa Glória Maria A. Cavalcanti de Araújo para exercer a função de Assessora do Hospital Universitário.
Nomeia Nelson Bento dos Santos para o cargo de Técnico em Radiologia, código de vaga nº 630749, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Humberto Carlos S. B. Correa, ocorrida em 25/09/91.
Nomeia Estela Maura Padilha para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630927, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Fernanda Eugenia Luz da Mota, ocorrida em 14/05/91.
Nomeia Maria das Graças Vieira para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630900, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Dilson F. de A. Menezes, ocorrida em 17/05/91.
Nomeia Sandra Renata Nakashoji para o cargo de Enfermeiro, código de vaga nº 630861, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Arlindo de Almeida Simões, ocorrida em 15/05/91.
Designa a servidora Nilciane Silva Araújo, para exercer a função de Chefe do Centro de Enfermagem em Pronto Atendimento, do Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Jairo dos Santos para o cargo de Médico/Clínica médica, código de vaga nº 708148, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Raissa de Franca V. Dantas, ocorrida em 29/03/96.
Nomeia Andrea Doria Farias de Amorim para o cargo de Médico/Clínica Médica, código de vaga nº 631406, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de José Correia, ocorrida em 31/05/90.
Nomeia Paula Regina de Souza para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, código de vaga nº 630602, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Aleanir Soares de Figueiredo, ocorrida em 29/06/92.
Nomeia Julia Vieira Leite para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, código de vaga nº 631094, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Jocelina Marinho da Silva, ocorrida em 20/05/92.
Nomeia Odália Batista de Oliveira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, código de vaga nº 631139, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Liete Costa Val,Legas, ocorrida em 06/07/92.
Nomeia Marçal Rodrigues de Carvalho para o cargo de Médico/Clínica Médica, código de vaga nº 707791, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Sônia Maria Friedrich, ocorrida em 01/03/96.
Nomeia Eduardo Hecht para o cargo de Médico/Pediatria Geral, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Francisco A. B. Ximenes Filho, ocorrida em 11/12/96.
Declara vago, a partir de 07/01/98, por posse em outro cargo inacumulável, um cargo de Auxiliar de Enfermagem, código de vaga nº 708037, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, ocupado pela servidora Josiane dos Santos Farias, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Nomeia Edna Figueiredo Rego para o cargo de Médico/Clínica Médica NS D I, código de vaga nº 708148, do Quadro de Pessoa Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Raíssa de Franca V. Dantas, ocorrida em 29/03/96.
Nomeia José Ribamar Pereira Junior para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, código de vaga nº 631068, do Quadro de Pessoa Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Ivete Antão, ocorrida em 09/07/92.
Autoriza a incorporação ao acervo da Fundação Universidade de Brasília de 01 (um) Biombo triplo e 01 (um) suporte para soro, alocados no Hospital Universitário, doados pela Firma Rio Tinto Brasil Ltda.
Exonera, a pedido, a servidora Flávia Sodré Silva, ocupante do cargo de Enfermeiro, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Designa a servidora Helcia Chrystiane Correa Silva, para exercer a função de Chefe do Centro de Farmácia Clínica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, o servidor Alexandre Barbosa Sotero Caio, ocupante do cargo de Médico NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Exonera, a pedido, o servidor André Luís Alonso Loli, ocupante do cargo de Técnico em Anatomia e Necrópsia NI C III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Exonera a pedido, a partir de 13/03/98, o servidor Adalcino Ferreira dos Santos, ocupante do cargo de Atendente de Consultório/Área NA C III, código da vaga nº 708159, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Márcia Helena Guimarães, ocupante do cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Hospital Universitário de Brasilia.
Dispensa, a pedido, a servidora Luciana Nunes dos Santos, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Centro Cirúrgico (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Edla Regina Rodrigues de Melo, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.