Dispensa Maria Ivonete de Faria Cunha da função de Chefe de Serviço de Classificação e Catalogação da Biblioteca Central.
Designa o servidor Ronaldo Maia para exercer a função de Chefe da Divisão de Patrimônio Mobiliário (FG-4) do Serviço de Patrimônio da Diretoria de Administração. Designa a servidora Maria José de Queiroz e Silva para exercer a função de Chefe da Seção de Registro Patrimonial (FG-6) do Serviço de Patrimônio da Diretoria de Administração. Este Ato entra em vigor a partir de 21/02/90.
Designa a servidora Patrícia Lima Tôrres, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para responder como Chefe do Departamento de Teorias e Fundamentos, durante o período de licença médica da titular Cláudia Márcia Lyra Pato, de 21/1/2008 a 20/3/2008.
Dispensa o professor Reynaldo Acírio de Oliveira da função de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Achiles Yamaguchi para responder pelo cargo, em comissão, código CC-4, de Chefe da Auditoria, a partir de 1º de abril de 1987.
Dispensa, a pedido, o servidor Sérgio Emídio de Azevedo Campos da função de Chefe da Divisão de Pagamento (FG 4) da Diretoria de Recursos Humanos;Designa o servidor Enoque Paulino de Albuquerque para exercer a função de Chefe da Divisão de Pagamento (FG 4) da Diretoria de Recursos Humanos;Este Ato entra em vigor a partir de 09/02/90.
Dispensa Laura do Val Penteado da função de Chefe do Serviço de Coleções Especiais da Biblioteca Cetral.
Designa o Procurador Federal Júlio César Barbosa Melo para responder pela Chefia da Coordenação do Consultivo da Procuradoria Jurídica da Universidade de Brasília, durante as faltas, ausências e impedimentos do titular.
Designa o professor George Raulino da função de Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o Sr. Francisco Pereira Cupertino da Chefia do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biologicas.
Dispensa o professor Jaime Gonçalves de Almeida, por término de mandato, do cargo de chefe do Departamento de Arquitetura do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Designa o professor Eurico João Salviati, para exercer o cargo de chefe do Departamento de Arquitetura do Instituto de Arquitetura e Urbanismo.
Designa o Professor David Verge Fleischer para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Dispensa, a pedido, por término de mandato, o servidor Luiz Pedone, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciência Política (POL) do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais (IPR).
Dispensa, a pedido, a servidora Zózima Eunice Monteiro Ferreira da função de Chefe da Coordenadoria de Apoio no Núcleo Permanente de Extensão (FG-3) do Centro de Apoio aos Núcleos Permanentes de Extensão, a partir de 19/02/90.
Designa o servidor Luiz Pedone, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Ciência Política (POL) do Instituto de Ciência Política e Relações Internacionais (IPR).
Constitui Comissão de Licitação, composta pelos servidores Ulisses de Oliveira Lins, Raimundo Borges da Silva e Sérgio Sampaio, a fim de realizar Tomada de Preços objetivando adquirir veículos para o Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o Sr. José Augusto Parreira de Oliveira da função de chefe do serviço de execução e controle da Diretoria de Assuntos Acadêmicos.
Dispensa, por término de mandato, o Professor Roberto Guedes Alves Maia do cargo de Chefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Kelly Cristiane da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Departamento de Antropologia (FG-1), durante o período de férias da titular Lia Zanotta Machado, de 11/2/2008 a 6/3/2008.
Designa a Sra. Zózima Eunice Monteiro Ferreira para exercer a função de Chefe do Serviço de Execução e Controle da Diretoria de Assuntos Acadêmicos.
Designa o servidor Jefferson Higino Dantas, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Catalogação e Classificação da Biblioteca Central, a partir de 12/2/2008.
Designa a Professora Olívia Ottoni de Souza Campos para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Zuinglio Martini Faustino para exercer a função de Chefe do Departamento de Música, a partir de 12/02/90.
Designa o Professor Antônio Manoel Dias Henriques (ENM) para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Mecânica de Precisão (FG-#) do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico.
Designa o Sr. Astério Tavares Campos como Chefe do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o Professor Antonio Marcos Lima Araujo (ENE) para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Instrumentação e Eletrônica do Centro de Apoio ao Desenvolvimento.
Concede dispensa ao Assistente de Administração Moisés José da Silva da função gratificada de Chefe da Divisão de Material, do Departamento Administrativo e transferi-lo para a unidade Integrada de Saúde de Sobradinho.
Designa o professor Daniel Barbato para responder pela chefia do Departamento de Medicina Complementar.
Designa o Professor Paulo Cezar de Morais para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Novos Materiais do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico.
Concede dispensa ao Assistente de Administração Luiz de Albuquerque Nelo da função gratificada de Secretário Administrativo do Instituto Central de Artes, e disigná-lo para a função gratificada de Chefe da Divisão de Material, do Departamento Administrativo.
Dispensa por término de mandato o professor Aluízio Rosa Prata da função de chefe de Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o Professor Spartaco Astolfi Filho (CEL) para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Biotecnologia do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico, sem prejuízo de suas funções de Chefe do Departamento;.
Dispensa a servidora Zulmira G. Marques Lacava da função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia.
Dispensa o Assistente de Administração Robério Simionato, da função gratificada de Chefe da Divisão de Serviços Gerais, do Departamento Administrativo, e designá-lo para a função gratificada de Secretário Administrativo do Instituto Central de Artes.
Constitui Comissão de Licitação, composta pelos servidores Sindulfo Chaves Filho, Roberio Simionato e Jose Pedro Alves, a fim de realizar Tomada de Preços objetivando adquirir uniformes para vigilantes.
Designa o professor Aluízio Rosa Prata para exercer as funções de chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a servidora Sônia Nair Bao para a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia.
Designa o Procurador Federal Paulo Enéas da Silva Paranhos Néris para responder pela Chefia da Coordenação do Contencioso da Procuradoria Jurídica da Universidade de Brasília, durante as faltas, ausências e impedimentos do titular.
Designa o Supervisor Símbolo B-2, Luiz Antônio Cândido, para exercer a chefia do Serviço de Patrimônio durante o afastamento do titular, conforme processo 001591/74.
Dispensa a servidora Célia Maria dos Santos Ladeira Mota, do cargo, em comissão, de Chefe de serviço de Editoração da Editora Universidade de Brasília, a partir de 7 de maio de 1987.
Designa a Escriturária Referência I, Eni Marins da Rocha, para exercer a chefia da Secretaria do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais e Aplicados, durante o afastamento do titular.
Designa o jornalista Lourenço Cazarré para exercer o cargo, em comissão, código (CC-6), de Chefe de Serviço de Editoração da Editora Universidade de Brasília, a partir de 7 de maio de 1987.
Dispensa, a pedido, o servidor José Viera Neto, da função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil (FG-3), da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Designa a senhora Rosa Ferreira da Silva para Executora do Convênio de cadastro nº 81.358, com o objetivo de possibilitar bolsas de trabalho a alunos das Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal.
Designa a servidora Marli Morais de Freitas, para exercer a função de Chefe da Divisão de Execução e Análise Contábil (FG-3), da Diretoria de Contabilidade e Finanças.
Dispensa, a pedido, a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa o professor Bento José Bugarin do cargo de chefe do departamento de Administração, da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Dispensa, por térmlno de mandato, o Professor Jaime Robredo do cargo de Chefe do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa a servidora Ivainete Salete Boschietti Ferreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Gilberto Tristão para exercer o cargo de chefe do Departamento de Administração, da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o professor Douglas Marques de Sá para responder pela Chefia do Departamento de Desenho.
Dispensa o Sr. Roberto Meirelles de Miranda da Chefia do Departamento de Engenharia Agronomica da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Professor Antônio Lisbôa Carvalho de Miranda para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Dispensa, a pedido, o servidor Nilson Francisquini Botelho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Mineralogia e Petrologia (GMP).
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Francisco Sérgio da Silva, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias NI, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus.
Designa o Sr. Roberto de Meirelles de Miranda como Chefe do Departamento de Engenharia Agronomica da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa o servidor Aldo João de Sousa da função de Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa a servidora Edi Mendes Guimarâes ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Mineralogia e Petrologia (GMIP).
Dispensa, a pedido, o servidor Gilmar Roberto Pereira (DAD) da função de Chefe da Divisão de Desenvolvimento Administrativo da Coordenadoria de Sistemas e Métodos da Diretoria de Administração, a partir de 05/05/87.
Designa o servidor Fernando Jorge Rodrigues Neves para a função de Chefe Interino do Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa o servidor Celso Grisi Júnior, ocupante do cargo de Farmacêutico/Habilitação, para exercer a função de Chefe do Centro de Farmácia Clínica do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 10/01/2006.
Designa o professor Calógeras Antonio de A. Barbosa para responder pela Chefia do Departamento de Biologia Animal.
Dispensa, por término de mandato, o servidor José Augusto Menezes Cordeiro, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, da função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno (FG-3) da Biblioteca Central (BCE).
Designa o professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana para responder pelo Decanato de Assuntos Comunitários, durante afastamento do titular.
Designa a servidora Valdinea Maria Macedo Bezerra, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, para exercer a função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno (FG-3) da Biblioteca Central (BCE).
Designa a professora Maria Auxiliadora Vieira de Carvalho, para responder pela chefia do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação, durante o afastamento do titular.
Dispensa, a pedido, a professora Leda Del Caro Paiva das funções de Chefe do Departamento de Serviço Social, do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 16/04/87.
Dispensa, a pedido, o servidor Flávio Santos Pereira, da função de Chefe Interino (FG-l), do Departamento de Música.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Ophélia Galvão de Araújo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe da Divisão de Apoio ao Ensino de Pós-Graduação (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília (HUB).
Dispensa, por término do mandato, o professor Paulo Tavares, das funções de Chefe do Departamento de Medicina Especializada, a partir de 07/05/87.
Dispensa, a pedido, a servidora Mércia Maria Braga Rocha, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe da Divisão de Educação Continuada (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília (1-IUB).
Designa o servidor Flavio Santos Pereira, para exercer a função de Chefe(FG-l), do Departamento de Música.
Designa a servidora Mércia Maria Braga Rocha, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe da Divisão de Apoio ao Ensino de Pós-Graduação (FG-1) do Hospital Universitário de Brasília (1-IUB).
Designa o professor José Fortes do Rêgo para exercer a função de Chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 07/05/87.
Dispensa o Professor Álvaro Tamoyo Lombana da função de Chefe do Departamento de Estatística (FG-1), a partir de 01/03/90.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Otto Toledo Ribas, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Arquitetura.
Designa o Sr. Elicio Bezerra Pontes como Chefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação.
Designa a professora Rosemary Achcar para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a função de Chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, (FG-1) a partir de 01/03/90.
Designa o Sr. Gianetti Olivatti Menegazzi como Subchefe do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação.
Designa a Sra. Heloisa Helena Magalhaes-Castro como Chefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciencias Biologicas.
Designa o Professor Renato Garcia Nóbrega, para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o Professor Lincoln da Silva Gimenes, para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a função de Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos (FG-1), do Instituto de Psicologia,a partir de 01/03/90.
Dispensa a servidora Elizabeth Maria Talá de Souza, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Chefe do Departamento de Biologia Celular, a partir de 14/2/2008.
Designa o Sr Renato dos Santos Mello como Subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciencias Biologicas.
Reconduz a servidora Marta Adriana Bustos Romero, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de chefe do Departamento de Tecnologia em Arquitetura e Urbanismo.
Designa a servidora Loreny Gimenes Giugliano, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Biologia Celular (FG-1), a partir de 14/2/2008.
Dispensa a Sra. Iracema Mathilde Baccarini da Chefia do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciencias da Saude.
Designa a Professora Annik Marie José S. S. R. Fonseca, para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a função de Chefe do Departamento de Psicologia Clínica (FG-1),a partir de 16/02/90.
Dispensa a servidora Loreny Gimenes Giugliano, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Subchefe do Departamento de Biologia Celular, a partir de 14/2/2008.
Designa o Professor Henrique Tafuri Malvar para exercer,pelo período de 02 (dois) anos,a função de Chefe do Departamento de Estatística (FG-1) ,do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 01/03/90.
Exonera, a pedido, a servidora Susanne Rath, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Química.
Designa o professor José Fortes do Rêgo para exercer a função de Chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 07/05/87.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Geraldo Sá Nogueira Batista, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Urbanismo.
Designa o servidor Pedro Alves do Lago, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Chefe da Subsecretaria de Comunicação Administrativa, durante o período de férias da titular Eurides Araújo Costa Pessoa, de 11/2/2008 a 1°/3/2008.
Designa o servidor Muhdi Koosah, para exercer a função de Chefe (FG-1) Interino, do Departamento de Urbanismo.
Designa o servidor Salviano Antônio Guimaraes Borges, para exercer a função de Chefe(FG-l) Interino, do Departamento de Arquitetura.
Dispensa o professor Jaime Robredo ao término de mandato do cargo de Chefe do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o professor João Batista Pinheiro Cabral, para responder pela Chefia do Departamento de Geografia e História.
Designa o professor Jaime Robredo para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Biblioteconomia da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.