Dispensa, a pedido, a senhora Maria da Conceição Estella Abad, da função de Encarregada de Projetos (FG-6) do ECO/Departamento de Economia.
Designa o servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do ECO/Departamento de Economia.
Designa a servidora Maria Eduarda Tannuri-Pianto, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do ECO/Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, o servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) do ECO/Departamento de Economia.
Exonera, a pedido, a partir de 07/11/2003, o servidor Aércio dos Santos Cunha, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, código de vaga n. 314412, com lotação no ECO/Departamento de Economia.
Nomeia André Luis Rossi de Oliveira para o cargo de Professor Adjunto, código de vaga nº 313421, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da aposentadoria de Manfredo Winge, ocorrida em 06/11/95.
Designa a servidora Adriana Moreira Amado, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia.
Dispensa a pedido, a partir de 12/06/97, a servidora Maria Madalena Maia, da função de Subchefe do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo César Coutinho, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do ECO/Departamento de Economia.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2), pro tempore, do ECO/Departamento de Economia.
Designa o servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Economia.
Dispensa o servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Reconduz a servidora Adriana Moreira Amado, ocupante do cargo de Professor Titular MS, à função de Subchefe do Departamento de Economia, a partir de 28/11/2006.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Joaquim Pinto de Andrade, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Economia.
Designa o servidor Paulo César Coutinho, ocupante do cargo de Professor titular, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de Economia, a partir de 20/11/2002.
Dispensa, a pedido, o servidor André Luis Rossi de Oliveira, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de Economia, a partir de 20/11/2002.
Designa a senhora Maria da Conceição Estrelia Abad, matrícula no SIAPE nº 0685837, para exercer a função de Encarregada de Projetos (FG-6) do Departamento de Economia/ECO.
Designa o servidor Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza, ocupante do cargo de Professor assistente, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor titular, para exercer a função de Chefe do Departamento de Economia.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor titular, da função de Subchefe do Departamento de Economia.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Flávio Rabelo Versiani, ocupante do cargo de Professor titular, da função de Chefe do Departamento de Economia.
Designar a servidora Maria da Conceição Sampaio de Sousa para exerer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, a aprtir de 01/09/1995, o servidor Valmir José de Resende da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, Luciene de Souza Ribeiro, da função de Secretária do Departamento de Economia, a partir de 11/09/2006.
Designa servidor Flávio Rabelo Versiane - ocupante do cargo de Professor Titular - para exercer a função de Chefe pro tempore do Departamento de Economia, no período de 29 de setembro a 31 de outubro de 2002.
Designa a servidora Adriana Moreira Amado para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira para exercer a função de Coordenador pro-tempore do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia, no período de 01/10/1998 a 12/12/1998.
Designa o servidor Bernardo Pinheiro Machado Mueller, para exercer função de Coordenador do curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Designa a servidora Adriana Moreira Amado, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função Subchefe do ECO/Departamento de Economia.
Concede dispensa, por término de mandato, o servidor Joaquim Pinto de Andrade da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia, a partir de 05/10/1998.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Rodrigo Andrés de Souza PeraIoza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe, pro tempore, do ECO!Departamento de Economia.
Designa o servidor Joaquim Pinto de Andrade, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do ECO/Departamento de Economia.
Dispensa, por término do mandato, o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Chefe (FG-1) do pro tempore, do ECO/Departamento de Economia.
Concede progressão funcional, de um padrão, ao Professor Assistente Ricardo Roberto de Araújo Lima, lotado no Departamento de Economia (ECO), a partir de 22/11/2005.
Designa o servidor Moisés Teixeira Chaves, para exercer a função de Secretário do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, o servidor Jorge Luiz Pereira, da função de Secretário do Departamento de Economia.
Exonera, a pedido, o servidor Fabiano Rodrigues Bastos, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, código de vaga nº 314661, com lotação no Departamento de Economia, a partir de 25/09/2007.
Nomeia Fabiano Rodrigues Bastos, habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital de Convocação nº 145/2006 e Edital de Homologação nº 311/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 707415, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga por aposentadoria de Luiza de Paiva Silva, ocorrida em 03/09/2003.
Nomeia José Guilherme de Lara Resende, habilitado em 2º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital de Convocação nº 144/2006 e Edital de Homologação nº 212/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 315104, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga por aposentadoria de Joaquim Domingos Soares, ocorrida em 16/05/1995.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia.
Concede dispensa, por término de mandato, à servidora Adriana Moreira Amado da função de Subchefe do Departamento de Economia, a partir de 01/10/1998.
Designa o servidor Charles Curt Mueller para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Economia.
Concede dispensa, por término de mandato, ao servidor Jorge Madeira Nogueira da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Economia, a partir de 01/10/1998.
Nomeia Victor Gomes e Silva, habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital de Convocação nº 144/2006 e Edital de Homologação nº 312/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 707408, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga por aposentadoria de Mirta Noemi Sataka Bugarin, ocorrida em 19/12/2003.
Designa para o trabalho interino de Subchefe do Departamento de Economia, o Professor Adjunto, Rodrigo Andres de Souza Penaloza.
Designa para o trabalho interino de Chefe do Departamento de Economia, o Professor Titular, Jorge Madeira Nogueira.
Dispensa, por término de mandato da função de Subchefe do Departamento de Economia, o Professor Adjunto, Rodrigo Andres de Souza Penaloza.
Dispensa, por término de mandato da função de Chefe do Departamento de Economia, o Professor Titular, Jorge Madeira Nogueira.
Designar o servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia/ECO.
Dispensar, a pedido, o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia/ECO.
Concede progressão funcional ao servidor Mauro Boianovsky, matrícula SIAPE nº 3086847, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-02-DE, lotado no Departamento de Economia, em virtude da habilitação no Concurso Público Objeto do Edital Convocatório nº 48/2005, publicado no DOU de 19/05/2005, e do Edital de Homologação nº 252/2005, publicado no DOU de 19/09/2005, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva (DE).
Designa o servidor Joaquim Pinto de Andrade, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, o servidor Maurício Barata de Paula Pinto, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), do Departamento de Economia.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Bernardo Machado Pinheiro Mueiler.
Designa o professor Edmar Lisboa Bacha do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES visando despesas de custeio do curso Intensivo de Nivelamento em Economia.
Exonera, a pedido, o servidor Jorge Antonio de Thompson Resende Araújo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 633052, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia.
Exonera, a pedido, a partir de 15/07/2002, o servidor João Ricardo Oliveira de Faria, ocupante do cargo de Professor adjunto, com lotação no Departamento de Economia.
Designa o professor Charles Curt Mueller, representante do Departamento de Economia – ECO, junto à Câmara Diretora da Fazenda Água Limpa.
Designa a servidora Vânia Lomonaco Bastos, para a função de subchefe do Departamento de Economia.
Dispensa por término do mandato, servidora Maria Alice Guimarães Borges, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciênicia da Informação e Documentação.
Dispensa o servidor Luiz Carlos Cavalcanti Albuquerque da função de subchefe do Departamento de Economia.
Designa servidor Renato Tarciso Barbosa de Sousa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Chefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação.
Designa o servidor Flávio Rabelo Versiani para a função de chefe do Departamento de Economia.
Dispensa o servidor Carlito Roberto Zanetti da função de chefe do Departamento de Economia.
Dispensa por término do mandato, servidora Sofia Galvão Baptista, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciênicia da Informação e Documentação.
Dispensa por término do mandato, servidor Renato Tarciso Barbosa de Sousa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação em Arquivologia do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciênicia da Informação e Documentação.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia (ECO).
Nomeia Jorge Antonio de Thompson Resende Araújo para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente de Ascensão Funcional de Dércio Garcia Munhoz, ocorrida em 03/01/1995.
Designa o servidor André Luis Rossi de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia (ECO).
Nomeia Isaias Coelho para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente de Falecimento de César Augusto G. da Silva Areal, ocorrida em 30/10/1994.
Dispensa a servidora Adriana Moreira Amado, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia (ECO).
Dispensa o servidor Bernardo Pinheiro Machado Mueller, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira, para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Economia.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/08/1996, o servidor Flávio Rabelo Versiani, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Economia.
Designa a servidora Maria Madalena Maia, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Economia.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/08/1996, a servidora Vânia Lomonaco Bastos, da função de Subchefe, do Departamento de Economia.
Nomeia Jorge Saba Arbache Filho para o cargo de professor assistente, lotado no Departamento de Economia, em vaga decorrente da ascensão funcional de Flávio Rabelo Versiane.
Designa o professor Armando Dias Mendes, do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para Executor de Convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e o Instituto de Desenvolvimento Empresarial do Pará.
Nomeia Roberto de Goés Ellery Júnior, candidato habilitado em 1º lugar no concurso público objeto do Edital Convocatório nº 39/2002, e Edital de Homologação nº 82/2002, para o cargo de Professor adjunto, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da exoneração de João do Carmo Oliveira, ocorrida em 21/11/1997.
Designa a professora Elca Rubinstein Rosenberg para responder pela Chefia do Departamento de Economia durante o afastamento do titular.
Nomeia Carlos Alberto Ramos para o cargo de Professor Adjunto MS-C-1 (D), do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente de exoneração de Isaías Coelho, ocorrida em 01/12/91.
Designa os professores Ricardo Roberto de Araújo Lima, do Departamento de Economia, executor e Charles Curt Mueller, executor substituto do convênio celebrado entre a FUB e o Instituto de Planejamento Econômico e Social-IPEA, que tem por objetivo articular os esforços de pesquisa dos centros de estudo de economia no país.
Dispensa, a pedido, a servidora Márcia de Castro Guimarães, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária (FG-4) do ECO/Departamento de Economia, a partir de 21/6/2005.
Designa o servidor Flávio Rabelo Versiani,ocupante do cargo de Professor Titular MS,para exercer a função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia (ECO).
Dispensa,por término do mandato,o servidor Charles Curt Mueller,ocupante do cargo de Professor Titular MS,da função de Chefe (FG-l) do Departamento de Economia (ECO).
Dispensa,por término do mandato,o servidor Jorge Madeira Nogueira,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Subchefe do Departamento de Economia (ECO).
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, matrícula nº 995541, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, lotado no Departamento de Economia, referente ao período de 11/07/2002 a 11/11/2004.
Designa o professor Júlio Alberto Penna, do Departamento de Economia para Executor e o professor Charles Curt Mueller, para Executor substituto do Convênio de cadastro nº 81.408, celebrado entre FUB e o Ministério da Agricultura, que tem por objetivo dar continuidade nos estudos e pesquisas, no campo da economia e sociologia rurais, subsidiários do processo de planejamento setorial, bem assim proporcionar os antecedentes, estudos e análises sócio-econômicas que sejam solicitadas, com a finalidade de apoiar os Planos, Programas ou Projetos de Pesquisa Agropecuária, que seram definidos individualmente.
Designa a servidora Márcia De Castro Guimarães, para exercer a função de Secretária (FG-4) do Departamento de Economia (ECO), ocupa o cargo de Assistente em Administração.
Designa o professor Flávio Rabelo Versiani, chefe do Departamento de Economia, para executor do convênio celebrado entre a FUB e o Instituto de Planejamento Econômico Social que tem por objetivo dar continuidade a execução do Programa Nacional de Pesquisa Econômica.
Designa o Escriturário referência 4, José Abadio da Fonseca, para responder pela Secretaria do Departamento de Economia, durante o período de férias do titular.
Dispensa, a pedido, a partir de 05/08/1999, o servidor Reginaldo Olegário das Neves Alves, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, da função de Secretário (FG-4) do Departamento de Economia.
Designa os professores Cid Ferreira Lopes Filho, Telma Suaiden e Carlito Roberto Zaneth para serem, respectivamente, representantes do Departamento de Administração, Departarmento de Matemática e Departamento de Economia junto à Congregação de Carreira do curso de Administração.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 019/94. Procede à progressão funcional da professora assistente Mirta Noemi Sataka Bugarin, do nível 2 para o nível 3, lotada no Departamento de Economia.
Designa a professora Eloa Rubiestein Rosenberg, do Departamento de Economia, para exercer a função de executora do convênio celebrado entre a FUB e o Ministério da Previdência e Assistência Social, bem como Designa Zélia Maria dos Santos como executor substituto.
Admite o Professor Stephen Anthony de Castro, do Departamento de Economia, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Adjunto 1.
Designa o servidor Reginaldo das Neves Alves para exercer a função de Secretário (FG-4) do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, a partir de 22/04/1998, o servidor Moisés Teixeira Chaves da função de Secretário (FG-4) do Departamento de Economia.
Dispensa o Professor Joaníldo Rodolpho Teixeira da função de Chefe do Departamento de Economia, do Instituto de Ciências Humanas.