Homologa a aprovação do servidor Ximena Pamela Claudia Díaz Bermúdez na Avaliação de Estágio Probatório para Professor Assistente, matrícula nº 151432, conforme parecer favorável da Comissão, constituída pelo Ato da Direção da Faculdade de Ciências da Saúde nº 0091/1999, de acordo com a Resolução CEPE nº 0133/1995, Lei nº 8112/1990 e ouvida a Câmara de Carreira Docente nº 0037/2000.
Designa o professor Luiz Lima para exercer a função de Coordenador da Área de Ensino (FG-4) da Faculdade de Ciências da Saúde, o professor Josimar França para exercer a função de Coordenador de Unidade Especial (FG-4) de Ensino da Faculdade de Ciências da Saúde e o professor Cleudson Castro para exercer a função de Coordenadora da Unidade Especial (FG-4) de Ensino da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o professor Antonio Lisbôa da função de Coordenador da Área de Ensino (FG-4) da Faculdade de Ciências da Saúde, o professor Thales Garcia da função de Coordenador de Unidade Especial (FG-4) de Ensino da Faculdade de Ciências da Saúde e a professora Tania Rosa da função de Coordenadora da Unidade Especial (FG-4) de Ensino da Faculdade de Ciências da Saúde.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor José Roberto Fonseca Vieira, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotado na Direção da Faculdade de Ciências da Saúde, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Designa o servidor Deujames Peba Rolim para exercer a função de Secretário do Departamento de Morfologia, da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 26/04/90.
Retifica o Ato da Reitoria n. 381/2003, concedendo adicional de insalubridade de grau médio (10% sobre o vencimento básico) ao servidor João Batista Cintra, matrículas FUB n. 994544 e SIAPE n. 13512661, ocupante do cargo de Professor Substituto da FS/Faculdade de Ciências da Saúde, com atividades no HUB/Hospital Universitário de Brasília, a partir de 3 de junho de 2002.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria n. 475/89 de 04/09/89; Constitui a Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências da Saúde, integrada pelos seguintes Conselheiros: Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde (Presidente); Chefe do Departamento de Clínica Médica, ou seu Representante; Chefe do Departamento de Patologia, ou seu Representante; Representante do Departamento de Saúde Coletiva; Representante do Departamento de Estatística; Representante do Departamento de Biologia Celular; Representante do Departamento de Métodos e Técnicas; Coordenador do Curso de Mestrado em Clínica Médica; Coordenador do Curso de Mestrado em Medicina Tropical; Coordenador do Curso de Imunologia e Genética Aplicadas; Coordenador do Curso de Mestrado em Nutrição Humana; Um Representante dos Alunos de cada um dos Cursos de Pós-Graduação citados .
Designa a servidora Nereida Maria Santa Rosa Rodrigues, para responder pela função de Secretária do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Ciências da Saúde; Designa o servidor Francisco José Gonçalves Santos, para responder pela função de Secretário do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde; Este ato entra em vigor a partir de 07/12/89.
Designa a Professora Matilde Silvia Penaloza Lobos para, sem prejuízos de suas atividades como Subchefe deste Departamento, exercer a função de Coordenadora de Graduação do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde.
Nomeia Luiz Alberto Simeoni, candidato habilitado em 19 lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 6/2001, do DOU de 05/12/2001, e Edital de Homologação nº 8/2002, do DOU de 06/02/2002, para o cargo de Professor Adjunto MS Cl (D) DE, código de vaga nº 0315127, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde, em vaga decorrente da exoneração de Carlos Henrique B. Rossini, ocorrida em 16/03/1999.
Designa a servidora Lúcia Helena Curado Porto para a função de Chefe do Posto Avançado da Diretoria de Administração Acadêmica para atendimento na Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor Dênio Lima para exercer a função de chefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde. O Ato produziria seus efeitos a partir da data do documento.
Dispensa o Professor José Luiz Riani Costa da Chefia do Departamento de Saúde Coletiva, da Faculdade de Ciências da Saúde e designa o Professor Roberto Luiz Brant Campos para o referido cargo.
Designa o servidor Antônio Campos de Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretário (FG-4) do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (ES).
Designa a Servidora Cleonice Argenta Carlos (MDC), matrícula n° 70769, para a Função Gratificada (FG-9) de Secretária do Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor João Geraldo Martinelli para exercer a função de Subchefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o professor Francisco Floripe Ginani da função de subchefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor Aluizio Rosa Prata para exercer a função de Chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o professor Hellio Barbosa Ferreira da função de Chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a professora Maria Helena Siqueira para o cargo de Chefe do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o professor Alcir Braga Sanches, por término de mandato, do cargo de Chefe do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor Vilmar Baldissera para o cargo de Subchefe do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o professor William Passos, por término de mandato, do cargo de Subchefe do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o Professor Frederico Simões Barbosa, da Faculdade de Ciências da Saúde, que visa realizar estudos longitudinais sobre a Esquistossomose.
Designa o servidor Elias Andrade dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretário (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde (ES).
Designa a servidora Núbia Vanessa Soares de Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária de Pós-Graduação (FG-3) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa, a pedido, o servidor Elias Andrade dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário (FG-3) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Designa a professora Matilde Silvia Penazola Lobos para exercer a função gratificada (FG-5) de Subchefe do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir desta data.
Dispensa, a pedido, a Professora Maria José dos Santos Rossi das funções de Subchefe do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir desta data.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 30 de junho, o professor Mario Ribeiro Cantarino Filho do cargo de Chefe do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciência da Saúde, respondendo até a eleição, o subchefe Prof. Jake Carmo de Carvalho.
Designa o professor Wilson Valente da Silva para subchefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor José Fortes do Rêgo para exercer a função de Chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 07/05/87.
Dispensa a professora Josenilda de Araújo Caldeira Brant da função de subchefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a professor Iracema Mathilde Baccarini para chefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa a Sra. Iracema Mathilde Baccarini da Chefia do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciencias da Saude.
Designa o Professor Renato Garcia Nóbrega, para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor José Fortes do Rêgo para exercer a função de Chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 07/05/87.
Designa a servidora Lilian Marly de Paula, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, durante o período de férias do titular Francisco de Assis Rocha Neves, de 18/2/2008 a 18/3/2008.
Designa o professor Plínio Caldeira Brant para exercer as funções de subchefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa por término de mandato o professor João Geraldo Martinelli da função de subchefe de Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor Aluízio Rosa Prata para exercer as funções de chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa por término de mandato o professor Aluízio Rosa Prata da função de chefe de Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor Daniel Barbato para responder pela chefia do Departamento de Medicina Complementar.
Dispensa o servidor Guilherme Winther Seabra para a função gratificada (FG-7), de Secretário do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 10 de março de 1987.
Designa o Professor José Fortes do Rêgo para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, a pedido, o servidor Renê Ramos de Sousa das funções de Secretário do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 10 de março de 1987.
Dispensa, a pedido, o Professor Plínio Caldeira Brant do cargo de Subchefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o Professor Paulo Tavares para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, por término de mandato, o Professor Aluízio Rosa Prata do cargo de Chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o Prof. Frederico Adolfo Simões Barbosa para Direção da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa os Professores Tânia Torres Rosa, Maurício Gomes Pereira, Maria Lúcia da Silva Teixeira e Luiz Alberto de Mendonça Lima das funções de Coordenadores de Unidades Especiais de Ensino (FG-4), junto a Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o Prof. Dejano Tavares Sobral, da Diretproa da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor Dionísio Filho Silva, ocupante do cargo de Técnico em Audiovisual, para exercer a função de Secretário do Apoio Didático da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 13/01/2006.
Designa a professora Maria Luiza Falcão Silva para exercer a função de representante do Departamento de Economia junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensar, a pedido, o professor Lívio William Reis de Carvalho, da função de Representante do Departamento de Economia junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a servidora Bethsáida de Abreu Soares Schmitz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Designa o Manoel Campos da Silva, para responder pela secretaria do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde, durante o afastamento do titular.
Designa a servidora Elisabeta Gioconda Iole Giovanna Recine, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa, a pedido, a servidora Bethsáida de Abreu Soares Schmitz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa, por término de mandato, a servidora Elisabeta Gioconda Iole Giovanna Recine, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Nutrição (NUT) da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Reconduz a servidora Eliete Neves da Silva, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, à função de Coordenadora de Extensão (FG-2) da FS/Faculdade de Ciência da Saúde.
Dispensa a Professora Nilce Santos Melo da função de Coordenadora de Graduação da Faculdade de Ciências da Saúde.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do estágio probatório do servidor Leopoldo Luiz dos Santos Neto, professor adjunto, conforme parecer favorável da comissão constituída pelo Ato nº 044/98 da Diretoria da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o Servidor Carlos Vieira Mota da função de Secretário (FG-7) do Departamento de Enfermagem; Designa a Servidora Maria de Jesus Souza Queiroz para exercer a função de Secretária (FG-7) do Departamento de Enfermagem, da Faculdade de Ciências da Saúde; O Ato entra em vigor a partir de 06/02/1990.
Dispensa, por término de mandato, o professor Aluízio Rosa Prata da função de Chefe do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a servidora Eloisa Dutra Caldas, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador do curso de graduação de ciências farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o Escriturário João Gualberto de Souza para responder pela Secretaria do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciênclas da Saúde durante o afastamento do titular.
Dispensa o servidor Francisco de Assis Rocha Neves, ocupante do cargo de professor adjunto, da função de coordenador do curso de graduação em ciências farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde.
Homologa o resultado de aprovação na avaliação do estágio probatório da servidora Valéria Martins de Araújo, professora assistente, de acordo com parecer favorável da Comissão constituída pelo Ato nº 045/98 da Diretoria da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a Professora Maria José Dos Santos Rossi para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o Professor Josimar Mata de Farias França para exercer o cargo de chefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, a pedido, o Professor Sebastião Duarte de Barros Filho do cargo de subchefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, a pedido, o Professor Dênio Lima do cargo de chefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a professora Josenilda de Araújo Caldeira Brant para exercer a função de Subchefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, por término de mandato, o professor Wilson Valente da Silva da função de Subchefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor Carlos Alberto Bezerra Tomaz, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação da FS/Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Carlos Alberto Bezerra Tomaz, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação da FS/Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa ao Professor Albino Verçosa de Magalhães para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a professora Maria Rute Jácome de Campos para responder pela Chefia do Departamento de Educação Física da FS durante a ausência do titular.
Designa o Professor Aymoré Vaz Pinto para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor Carlos Vieira da Mota,para exercer interinamente a função de Secretário do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 08/02/89.
Concede dispensa ao Professor Air Miguel Colombo Barreto do cargo de Subchefe do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde.
Concede dispensa ao Professor Mário Augusto Pinto de Moraes do cargo de Chefe do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o Professor César Augusto Almeida Lyra para exercer a função de Coordenador da Área de Psiquiatria do Departamento de Medicina Geral e Comunitária, da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor Air Miguel Colombo Barreto para exercer a função de subchefe do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde.
Reconduz o servidor Carlos Alberto Bezerra Tomaz, de Professor Titular MS, à função de Coordenador de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa por término de mandato o professor Aymore Vaz Pinto da função de subchefe do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o Servidor José Maciel Lima da função de Encarregado do Depósito de Material (FG-9) do Departamento de Educação Física, da Faculdade de Ciências da Saúde. Designa o Servidor Sebastião José Raposo para exercer a função de Encarregado do Depósito de Material (FG-9) do Departamento de Educação Física, da Faculdade de Ciências da Saúde. O Ato entra em vigor a partir de 10/01/1990.
Designa o professor Mário Augusto Pinto Moraes para exercer a função de chefe do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa por término de mandato o professor Antonio Zappalá da função de chefe do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciências da Saúde.
Reconduz a Professora Matilde Sílvia Peñaloza Lobos para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em enfermagem (FG-2) da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor Eduardo Machado Gonçalves para os cargos cumulativos de Vice-Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde e Diretor da Unidade Integrada de Sobradinho.
Designa Alda Evangelista Ramos Porto, Técnica de Administração, para exercer o cargo de Secretário da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor Ícaro Camargo Batista para exercer a função de Assessor do Decanato de Extensão, sem prejuízo de suas atividades junto à Faculdade de Saúde.
Dispensa Kazuo Kawashita, do cargo de Secretário da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a servidora Arlete Dell'porto, para exercer a função de Chefe do Biotério Central, da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, a pedido, o servidor Claudionor José Souto, da função de Chefe do Biotério Central, da Faculdade de Ciências da Saúde.
Nomeia Pérola de Oliveira e Magalhães, candidata habilitada em 1-Q lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 60/2006, publicado no DOU de 22/3/2006, e Edital de Homologação nº 254/2006, publicado no DOU de 6/6/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 315375 , do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, Curso de Ciências Farmacêuticas, em vaga decorrente da exoneração de Jessé José Freire de Souza, ocorrida em 7/3/2003.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Patrícia Medeiros de Souza Pena Barbosa, lotada na Faculdade de Ciências da Saúde, ocupante do cargo de Professor Adjunto II. matrícula nº 994111, referente ao período de 30/7/2004 a 30/11/2006.
Exonera o servidor Ivan Francisco de Mesquita, ocupante do cargo de Auxiliar operacional, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde.