Designa a servidora Diana Bernardes, para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Teoria Literária e Literaturas.
Exonera, a pedido, o servidor Sandro Morett Ribeiro Cruz, ocupante do cargo de Atendente de consultório, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório do Professor Marcelo Hermes Lima, matrícula nº 147974, referente ao período de 23/02/96 a 22/10/97, constante do processo nº 23106.000103/98-92.
Reconduz, a partir de 09/12/2002, o servidor Guarino Rinaldi Colli, ocupante do cargo de Professor adjunto, à função de Coordenador de Pós-Graduação em Biologia Animal do Departamento de Genética e Morfologia.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Elivánio Geraldo de Andrade, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do CCA/Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Designa o servidor José Mascarenhas da Silva, Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Diretor Adjunto de Assuntos Administrativos do Hospital Universitário de Brasilia, durante o período de férias da titular Elaine Almeida Ribeiro Mendes, de 16/01/2006 a 04/02/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Alvino José de Oliveira, ocupante do cargo de Técnico em eletrônica, referente ao período de 10/05/2004 a 10/11/2006.
Dispensa a Professora Colaboradora Associada Fernanda Leite Ribeiro, da função de Coodenador Adjunto do Sistema de Bibliotecas da Universidade de Brasília.
Designa o professor David Gueiros Vieira para exercer a função de Presidente do Conselho Editorial da Editora Universidade de Brasilia.
Dispensa o professor Kalil Skeff Neto da função de chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Admite a Professora Maria Cristina Diniz Leal, do Departamento de Letras e Linguística, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 2.
Designa a Professora Stella Maris Bortoni de Figueiredo Ricardo para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Letras e Linguística.
Designa o Professor Otil Lara para exercer a função de Chefe da Seção de Projetos Educativos (FG-6), da Coordenadoria de Implementos e Projetos do Centro de Produção Cultural e Educativa.
Dispensa Vera Regina Azevedo de Freitas da função de Chefe do Setor de Atendimento Noturno da Biblioteca Central e designa Luiz Carlos Maroclo para essa função.
Dispensa o servidor Ubiraci Santos de Moraes da função de Secretário do Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Designa a servidora Tania Rebelo Costa Serra, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Teoria Literária e Literaturas.
Exonera, a pedido, o servidor Valter de Lima Cordeiro, ocupante do cargo de Atendente de consultório, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório do Professor Marco Antonio Brasil Terada, matrícula nº 148300, referente ao período de 17/04/96 a 16/12/97, constante do processo nº 23106.000115/98-71.
Designa a servidora Gabriela de Souza Tenório, ocupante do cargo de Professora assistente, para exercer a função de Coordenadora de Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 14/01/2003.
Designa o servidor Paulo Roberto Barbosa Lustosa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do CCA/Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Designa o servidor Eliecio Moreira dos Santos, Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade de Comunicação, durante o período de férias da titular Ivoneide Brito de Oliveira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Maria Luiza Carvalho Almada Melo, ocupante do cargo de Médico/Pediatra, referente ao período de 10/05/2004 a 10/11/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Maria Luiza Carvalho Almada Melo, ocupante do cargo de Médico/Pediatra, referente ao período de 10/5/2004 a 10/11/2006.
Dispensa o professor Wilmeosney Banzato do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Analista de Sistema Yara Januzzi para a chefia da Assessoria de Planejamento e Controle.
Designar o professor José David Mangueira Viana para responder pela Chefia do Departamento de Física na ausência do Titular.
Aceita transferência do professor Flávio Portela Marcílio como Professor Titular. Flávio Portela Marcílio foi transferido da Universidade Federal do Ceará.
Designa o professor Colber Gonçalves de Oliveira para exercer a função de subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Admite a Professora Yara da Conceição Machado, do Departamento de Letras e Linguística, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 1.
Dispensa o Professor Ulf Gregor Baranow do cargo de Presidente do Conselho Editorial da Editora UnB.
Concede à Professora Lia Zanotta Machado a suspensão das atribuições do cargo de Diretora do IHD, mantida apenas a remuneração do cargo permanente para desincompatibilizar-se, tendo em vista a sua participação em chapa para sucessão na Reitoria da UnB. Designa o Professor Joaquim Pinto de Andrade para substituí-lo na direção do Instituto.
Dispensa Joaquim Arnoldo do P. Pinheiro da função de Chefe do Setor de Desenho e Projetos da Prefeitura do Campus. Dispensa Carlos Liberto Lopes da função de Chefe do Serviço de Atividades Auxiliares da Prefeitura do Campus.Designa Joaquim Arnoldo do P. Pinheiro para exercer a função de Chefe do Serviço de Atividades Auxiliares da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Antonio Carlos de Oliveira para a função de Secretário do Departamento de Teoria Literária e Literatura.
Designa a servidora Mary Saroe Pinheiro, para exercer a função de Coordenadora de Pesquisa e projetos (FG-2), do Centro de Produção Cultural e Educativa.
Dispensa, a pedido, o servidor Gláucio Ary Dillon Soares, da função de Diretor interino, do Centro de Pesquisa e Opinião Pública.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório da Professora Lourdes Isabel Velho do Amaral (BOT), matricula n° 147699, referente ao período de 15/01/96 a 14/09/97, constante do processo n° 23106.000101/98-67.
Inclui ao Ato da Reitoria nº 028/1991 o efeito financeiro concedido ao servidor Emiliano Lopes de Menezes, conforme o processo nº 23106000044/1991-59.
Designa o servidor José Walter Nunes, ocupante do cargo de Sociólogo, para exercer a função de Coordenador de Extensão do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, a partir de 14/01/2003.
Dispensa, a pedido, a servidora Alcilene Santana de Lima, ocupante do cargo de Administradora, da função de Chefe (FG-2) do Serviço de Marcação de Consultas do HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Leonardo Muzzi Soares, ocupante do cargo de Analista de sistemas, referente ao período de 10/05/2004 a 10/11/2006.
Dispensa o Professor Heber Ramos de Freitas da função de Coordenador do Núcleo de Estudos em Transportes da UnB (NET). Designa o Professor Joaquim José Guilherme de Aragão, para exercer a função de Coordenador do Núcleo de Estudos em Transportes da UnB (NET).
Prorroga por mais quinze dias os efeitos do Ato da Reitoria nº 545/1966, que admitiu o Professor José Otilio Leite Machado, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Designa o professor Geraldo Severo de Souza Ávila para responder pelo expediente do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Armando Takatsu para a chefia do Departamento de Biologia Vegetal.
Dispensa a professora Maria do Céu Jurema Garrido da função de chefe do Departamendo de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação.
Admite a Professora Maria Auxiliadora Ribeiro Kneipp, do Departamento de Letras e Linguística, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 2.
Nomeia o Professor Frank Algot Eugen Svensson para exercer a função de Diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (FC-4), na forma do artigo 28 do Estatuto da UnB.
Designa a Auditora Crea Antonia de Almeida Faria para responder pela função de Chefe de Auditoria.
Dispensa a servidora Sofia Galvão Baptista da função de Coordenador do Curso de Graduação em Biblioteconomia do Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Dispensa, a pedido, a servidora Tereza Neuma Leite de Mesquita, da função de Assistente (FG-2), do Decanato de Assuntos Comunitários.
Designa o servidor Benício Viero Schmidt, para exercer a função de Diretor, do Centro de Pesquisa e Opinião Pública.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório da Professor Fernando Araripe Gonçalves Torres (CEL), matricula n° 148229, referente ao período de 10/04/96 a 09/12/97, constante do processo n° 23106.000114/98-17.
Inclui ao Ato da Reitoria nº 024/1991 o efeito financeiro concedido ao servidor José Osvaldo de Meira Penna, conforme o processo nº 23106000097/1991-15.
Designa a servidora Alba Cristina Magalhães Alves de Melo, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Informática do Departamento de Ciência da Computação, a partir de 13/12/2002.
Dispensa, a pedido, o servidor Jorge Katsumi Niyama, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Designa a servidora servidora Alcilene Santana de Lima, ocupante do cargo de Administradora, para exercer a função de Chefe (FG-2) do Centro de Ambulatórios do HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Márcio Antônio Mendonça, ocupante do cargo de Técnico em laboratório/Análise de alimentos, referente ao período de 10/05/2004 a 10/11/2006.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Teresa Cristina de Novaes Marques, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora de Graduação do Departamento de História, a partir de 2/1/2008.
Prorroga por mais quinze dias os efeitos do Ato da Reitoria nº 543/1966, que admitiu o Professor Gilberto de Freitas, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Contrata o professor Raul Bustos, no nível de Colaborador.
Designa a professora Iria Gehlen Closs para exercer a função de chefe do Departamendo de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação.
Admite a Professora Maria Izabel Santos Magalhães, do Departamento de Letras e Linguística, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 2.
Designa o Professor José Carlos Brandi Aleixo para responder pela Chefia do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais.
Dispensa a Servidora Rossani Ribeiro Prado Bastos da função de Chefe da Seção de Desenvolvimento Acadêmico (FG-6), da Diretoria de Assuntos Acadêmicos.
Nomeia o Professor Ramon Henrique Edreira Neves para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (FC-5), na forma do artigo 28 do Estatuto da UnB.
Dispensa Nilvia Jacqueline Reis Linhares da função de Sub-chefe do Departamento de Enfermagem.
Designa a servidora Sely Maria de Souza Costa para a função de Coordenador do Curso de Graduação em Biblioteconomia do Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Designa a servidora Maria Wiilliani da Silva, para exercer a função de Assistente( FG-2), do Decanato de assuntos comunitários.
Homologa o resultado de aprovação na avaliação de estágio probatório do servidor Georgino Melo e Silva.
Altoriza a lotação secundária do professor Iara Lúcia Gomes Brasileiro, do Departamento de Genética e Morfologia, no Centro de Desenvolvimento Sustentável, pelo período de dois anos, a partir da data de 10/12/1999. Define o percental de 70% como carga horária máxima mensal junto ao Centro de Desenvolvimento Sustentável, conforme Instrução da Reitoria nº 004/1997 e Colegiado do Departamento de Genética e Morfologia, reunião nº 163, e Conselho do Instituto de Ciências Biológicas, reunição nº 87.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Vice-Diretor pro tempore do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Paul William Partridge, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, a partir de 12/12/2002.
Designa o servidor César Augusto Tibúrcio Silva, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador Geral do Programa Multi-Institucional e Inter-Regional de Pós-Graduação do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Nomeia Íris Luna Macedo, candidata habilitada em 32 lugar no Concurso Público, objeto do Edital Convocatório n. 1/2003, publicado no DOU de 11/7/2003, e Edital de Homologação n. 9/2003, pub1icado no DOU de 6/11/2003, para o cargo de Engenheira Civil NS A I, código de vaga n. 312189, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no HUB/Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Akira Nitahara Souza.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Paulo Vitor de Sousa Dantas, ocupante do cargo de Assistente de administração, referente ao período de 10/05/2004 a 10/11/2006.
Designa a servidora Vanessa Maria Brasil, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação do Departamento de História (FG-2), a partir de 2/1/2008.
Designa o professor Fernando Alexandrino Alves Santos para responder pelo expediente da UISS.
Designa o escriturário José Abadio da Fonseca para responder pela Secretaria do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas durante o afastamento do titular.
Dispensa o professor Luiz Gonzaga Carneiro, por término de mandato, do cargo de Subchefe do Departamento de Arte do Instituto de Expressão e Comunicação a partir de 14/09/1982.
Admite a Professora Tereza Cristina de Oliveira Costa Pinto, do Departamento de Desenho, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 3.
Designa a Professora Aldayr Brasil Barthy para exercer a função de Coordenadora do projeto Ceilândia junto ao Decanato de Extensão, sem prejuízo de suas atividades.
Dispensa a Servidora Ingrid Jimenez Braga da função de Chefe do Serviço de Admissão e Histórico Escolar (FG-3), da Diretoria de Assuntos Acadêmicos.
Designa o Professor Cláudio José Pinheiro Villar de Queiroz para exercer a função de Chefe do Departamento de Urbanismo (FG-1).
Dispensa o professor Bernardo Kipnis da função de Coordenador do Núcleo de Política Científica e Tecnológica (NPCT).
Designa o servidor Antônio Xavier de Campos, para exercer a função de Diretor(CD-4), da Fazenda Água Limpa.
Nomeia Valdelice de Sousa Pereira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, código de vaga n° 630940, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília, em vaga decorrente da aposentadoria de Iranir Terezinha Zini, ocorrida em 26/05/92.
Homologa a aprovação do servidor Denise Costa Coitinho na Avaliação de Estágio Probatório para Professor Adjunto, conforme Comissão constituída pelo Ato nº 054/1999 da Comissão da Direção da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, a pedido, o servidor José Carlos Gaspar, ocupante do cargo de Professor Titular, da função de Diretor pro tempore do Instituto de Geociências.
Designa a servidora Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida, Vice-Diretora da Faculdade de Educação, ocupante do cargo de Professora Adjunta NS, para responder como Diretora da FE/Faculdade de Educação, durante o período de férias do Diretor Erasto Fortes Mendonça, no período de 05/01/2004 a 18/02/2004.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório Lenira Guedes Bezerra, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista, referente ao período de 10/05/2004 a 10/11/2006.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Josenia Antunes Vieira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora de, Pós-Graduação em Lingüística do Departamento de Lingüística, Português e Línguas Clássicas a partir de 7/1/2008.
Designa o Professor Colaborador Marconi Freire Montezuma, para a função de Diretor Adjunto do CIEM.
Designa o professor Paulo Cesar Bezerra para responder pelo expediente do Departamento de Física.
Designa a professora Ana Maria Vilela, Vice-diretora da Faculdade de Estudos Sociais e Aplicados para executora do Convênio celebrado entre a FUB e a Câmara dos Deputados visando a matrícula de servidores do Órgão no Curso da Relações Internacionais.
Designa a Analista de Sistemas Tânia Moreira da Costa para responder pela gerência de Planejamento da Assessoria de Planejamento e controle durante o afastamento do titular.
Admite o Professor Raimundo Nonato Veloso Filho, do Departamento de Desenho, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Assistente 2.
Designa a Professora Maria Luiza de Mendonça Araújo para exercer a função de Coordenadora do projeto Fatinha - (novo gama), junto ao Decanato de Extensão.
Designa a Servidora Rossani Ribeiro Prado Bastos para exercer a função de Chefe da Coordenadoria de Programação e Desenvolvimento de Administração Acadêmica (FG-3), da Diretoria de Assuntos Acadêmicos.
Designa o Professor Geraldo Sá Nogueira Batista para exercer a função de Subchefe do Departamento de Urbanismo.
Designa a professora Ana Maria Fernandes para exercer a função de Coordenadora do Núcleo de Política Científica e Tecnológica (NPCT).