Designa o Escriturário João Gualberto de Souza para responder pela Secretaria do Departamento de Medicina Complementar da Faculdade de Ciênclas da Saúde durante o afastamento do titular.
Designa a Professora Nice Menezes de Figueiredo, para exercer a função de Professor Colaborador, Junto à Faculdade de Biblioteconomia e Informação Científica.
Designa a servidora Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Decana de Pesquisa e Pós-Gradüação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 8/2/2008 a 13/2/2008.
Designa o servidor Antônio dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Portaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Remival Nunes Lemos, de 11/01/2006 a 08/02/2006.
Dispensa, a pedido, os professores Ricardo Pezzuol Jacobi/CIC e Hemar Teixeira Godinho/Mat das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IE/Instituto de Ciências Exatas. Designa os professores Rui Seimetz/MAT e Claudete Ruas/EST às funções de membro titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Marisete Peralta Safons, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Práticas Desportivas(FG-2), do Departamento de Educação Fisica.
Designa o professor Marcelo Ladeira como Presidente do Conselho de Informática.
Designa o Professor Douglas Marques de Sá para exercer a função de Coordenador do Núcleo de Estudos do Mundo Árabe-NEMA, do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares-CEAM.
Designa a Assistente Social Glaura Borges Morais Garparino Evangelista para o cargo em comissão (CC-6) de Chefe do Serviço de Mercado de Trabalho, da Diretoria de Serviços Sociais.
Designa o Professor Lauro Morhy para exercer o cargo de Presidente da Comissão Permanente de Concurso Vestibular - COPEVE.
Designa a professora Kumiko Misuta para exercer a função de Subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Armando de Azevedo Caldeira Pires, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Decano de Pesquisa e. Pós-Graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 24/2/2008 a 4/3/2008.
Designa o servidor João Teles Salgado, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Dirmino José de Sousa Neto, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa a servidora Maria Cristina Alves de Souza, para exercer a função de Encarregada do Posto Avançado do DAA-IDA/FE (FG-6), da Diretoria de Administração Acadêmica.
Designa a professora Celina de Oliveira Martin para a função de representante do Departamento de Biologia Celular junto a Congregação de Carreira dos cursos de Engenharia Agronômica e de Engenharia Florestal da Faculdade de Tecnologia.
Designa o professor Roberto Bocaccio Piscitelli para função de subchefe do Departamento de Administração da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o Sr. Hidelberto Gonçalves Tavares para ser executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Ministério da Educação e Cultura em substituição ao Sr. Henrique Tafuri Malvar.
Designa o servidor Dione Oliveira Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Decano de Pesquisa e Pós-Graduação, durante o período de afastamento do titular Márcio Martins Pimentel, de 14/2/2008 a 23/2/2008.
Designa o servidor Almim Luiz da Silva, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Claudemir dos Santos, de 10/02/2006 a 11/03/2006.
Designa o servidor Walfgang Adolf Karl Kopcke, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do HIS/Departamento de História.
Dispensa, a partir de 05/02/98, o servidor José Edson Gomes Feitosa, da função de Encarregado do Posto Avançado da DAA-IDA/FE (FG-6), da Diretoria de Administração Acadêmica.
Dispensa,por aposentadoria,a servidora Berenice Aparecida Ferreira, da função de Chefe da Divisão de Referência(FG-2), da Biblioteca Central.
Designa a professora Maria Therezinha Galhardo de Castro para exercer a função de Vice-Diretora do Centro de Educação Aberta, Continuada e à Distância - CEAD.
Designa a Professora Mireya Suárez de Soares para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação em Antropologia (FG-2) do Departamento de Antropologia.
Designa o Sr. Volnei Garrafa como Representante do Departamento de Biologia Animal junto a Congregação de Carreira do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor Artur de Andrade Filho para responder pela chefia da Assessoria de Planejamamento e Controle.
Designa a professora professora Euripedes da Cunha Dias, como delegada do Chefe do CIS, para a Congregação de Carreira do Curso de Administração, em substituição ao professor Alexandre Barros.
Cria a Seção da Contadoria Seccional do Instituto Central de Biologia, Subordinada ao Departamenteo Econômico Financeiro, para responder e assessorar o Coodenador da Unidade no tocante a Contabilidade Agrária da Fazenda Experimental e nos assuntos econômico financeiros do Instituto. Designa para responder pela messa o Assistente de Administração Kazuo Kawashita.
Designa a servidora Ana Maria Silva Rodrigues, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Encarregada do Posto Avançado SAA/FE da Secretaria de Administração Acadêmica, a partir de 17/1/2008.
Designa o servidor Milton Pereira Machado, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Nelcione Pereira Cordeiro, 03/01/2006 a 01/02/2006.
Designa a servidora Ione de Fátima Oliveira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do HIS/Departamento de História.
Dispensa os servidores técnico-administrativos Francisca Nascimento de Albuquerque, Artur Alves Rocha, José de Souza Nóbrega e José Antônio dos Santos da função de membro efetivo do Conselho de Administração e Edilson Ferreira dos Santos, Benedito Rodrigues Silva e José Carlos Virgine da função de membro suplente do Conselho de Administração. Designa os servidores técnico-administrativos Benedito Ferreira de Almeida, Geraldo Pires de Araújo, José da Cruz Rezende Filho, Diomedes de Albuquerque Melo e José Carlos Vergini para exercerem a função de membro efetivo, representando os servidores técnico-administrativos da FUB junto ao Conselho de administração e os técnicos-administrativos José Antônio dos Santos, José de Souza Nóbrega, Eva Sebastiana Guimarães e Orivando Ramos de Lima para exercerem a função de membro suplente dos efetivos, representando os servidores técnicos-administrativos da FUB junto ao conselho de administração.
Designa a Sra. Clemira Ordonez Souza, para exercer a função de Chefe do Serviço de Acompanhamento à Comunidade Infantil (CC-6), da Diretoria de Serviços Sociais.
Designa o Professor Murilo César Oliveira Ramos para a função de Membro e Presidente do Conselho editorial da UnB.
Designa o professor Murilo Cesar Oliveira Ramos para a função de representante do Departamento de Comunicação, junto a Congregação de Carreira dos cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Jeferson Bastos Aragão da função de Chefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a Comissão Interdepartamental, integrada pelos Srs. José Vieira de Vasconcellos, Raimundo Valnir Cavalcante Chagas, Dejano T. Sobral, Thereza Pontual de Lemos Mettel, Maria da Conceição Dianese e Leda Breiten Bach Barreiro para realização de estudos para implementação de Curso de Formação de Professores para a Educação Especial.
Designa o professor David Verge Fleisher, como delegado do Chefe do CIS, para a Congregação de Carreira do curso de Pós-Graduação em Sociologia, em substituição ao professor professor Júlio Cezar Melatti.
Designa o Consultar da Reitoria para Assutos Financeiros , senhor Mathias Bubeneck, para organizar e implantar as rotinas contábeis, ecônomicas e patrimoniais na Fazenda Experimental.
Designa a servidora Ruti Sousa Vieira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Coordenadora do Serviço de Orientação Universitária da Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica, durante o período de férias da titular Aparecida Miranda Cunha, de 09/01/2006 a 28/01/2006.
Dispensa o Servidor Kelson Dias de Moura da função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7) do Instituto de Geociências; Designa o Servidor Solano Oliveira Rodrigues para exercer a função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7) do Instituto de Geociências; O Ato entra em vigor a partir de 18/12/1989.
Designa a servidora Dalila Dantas Guimarães, para exercer a função de Chefe da Seção de Apoio Externo – FG-8, junto à Diretoria de Acesso ao Ensino Superior – DAE, a partir de 24/02/87.
Designa o Professor Timothy Martin Mulholand para exercer o cargo de Diretor da Editora da UnB.
Designa os professores José Maria Gonçalves de Almeida Jr, Timothy Martin Mulholland, Marina Helena R. Hessel, João Batista Pinheiro Cabral e Carlos Augusto Arteaga Mena para função de membros da Congregação de Carreira dos cursos da graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Adalberto Corrêa Café para exercer as funções de Presidente da Congregação de Carreira do Curso de Medicina.
Designa o professor Gutemberg Lima Rodrigues para responder pela chefia do Departamento de Direito da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o servidor Carlos Alberto Muller Lima Torres, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe, pro tempore, do Departamento de Administração, a partir de 28/1/2008.
Designa o servidor Fábio Augusto Gonçalves Maciel, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Engenharia Elétrica, durante o período de férias da titular Valdelice Sevilha Leite, de 02/01/2006 a 21/01/2006.
Designa a professora Lena Coelho Santos para responder pela função de Assistente - Coordenação de Extensão do Insituto de Artes.
Designa a Professora Cherry Watanabe Terada para responder pela Coordenadoria do Núcleo de Estudos Asiáticos-NEÁSIA, do Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares.
Designa o servidor Carlos Augusto de São José, para exercer a função de Chefe do Serviço de Organização e Execução de Concursos – CC 6, junto à Diretoria de Acesso ao Ensino Superior – DAE, a partir de 24/02/87.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para a função de Vice-Diretor do Insituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Maria Joana Martins, ocupante do cargo de Contínua, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Sant'anna Santos Costa, de 02/01/2006 a 16/01/2006.
Designa o servidor Ismar Costa, para exercer a função de Secretário Administrativo – FG-6, junto à Diretoria de Acesso ao Ensino Superior - DAE, a partir de 24/02/87.
Designa a Professora Maria José Dos Santos Rossi para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o professor João Geraldo Bugarin para a função de Representante do Departamento de Administração, junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Graduação do Instituto de Expressão e Comunicação.
Designar o servidor Carlos Liberto Lopes para exercer a função de Chefe do Serviço de Diploma.
Designa o Sr. Orlando Luiz de Souza Fragoso Costa como Membro do Conselho Editoral da Editora da UnB.
Designa a servidora Márcia de Albuquerque Rosalvos Domingues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretora-Executiva da Editora Universidade de Brasília, durante o período de férias do titular Alexandre Lima, de 21/1/2008 a 30/1/2008.
Designa a servidora Neuza Alves Dias, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, para responder como Secretária do Departamento de Engenharia Mecânica, durante o período de férias do titular Valmir José Ferreira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa a professora Neuza Zapponi Lindalh (TEF), como membro da Diretoria de Acesso ao Ensino Superior (FG-3), com a função de Assessor Técnico-Pedagógico pelo período de 1 ano, a partir de 01/03/87.
Designa o Professor Josimar Mata de Farias França para exercer o cargo de chefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa o servidor José Augusto Parreira de Oliveira da função de chefe do Serviço de Diploma e designa-lo para exercer a função de chefe do Serviço de Execução e Controle.
Designa o servidor Frederico Cristiano Gonçalves Mourão, ocupante do cargo de Técnico em Edificações, para responder como Chefe da Divisão de Atendimento Noturno do Biblioteca Central, durante o período de férias da titular Naise Marques Furtado, de 28/1/2008 a 11/2/2008.
Designa a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Sant'anna Santos Costa, de 18/12/2005 a 01/01/2006.
Designa o professor Reginaldo Viana Sá para a função de Representante do Departamento de Estatística, junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor David Loy Rossiter para exercer a função de representante do Departamento de Comunicação junto à Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Sra. Isolda Hora Acioli como Representante do Departamento de Estatística junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Expressão e Comunicação.
Designa a servidora Elza Ferreira Noronha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora Adjunta de Serviços Assistenciais do Hospital Universitário de Brasília, durante o período de férias do titular Gustavo Adolfo Sierra Romero, de 24/12/2007 a 22/1/2008.
Designa o servidor Eluziano Francisco, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias, para responder como Chefe da Seção de Serralheria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Josué Gomes do Nascimento, 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o Professor André Luiz Aquere C. E. Souza para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Civil (FG-2) do Departamento de Engenharia Civil.
Designa o professor Antonio Dantas Sobrinho para função de representante do Departamento de Economia junto a Congregação dos cursos de Engenharia Florestal e Agronômica.
Designa a professora Josenilda de Araújo Caldeira Brant para exercer a função de Subchefe do Departamento de Medicina Geral e Comunitária da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor David Pereira de Castro, ocupante do cargo de Técnico em Audiovisual, para responder como Secretário-Geral da Faculdade de Educação Física, durante o período de férias da titular Judite Maria de Jesus Siqueira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o Professor Carlos Roberto Felix para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Lucia Helena Chiarini para a função de Representante do Departamento de Estatística junto à Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Designa o professor Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque para função de representante do Departamento de Economia junto a Congregação dos cursos de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica.
Designa a professora Isolda Hora Acioli para exercer a função de representante do Departamento de Estatística junto à Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Sra. Tereza Cristina de Oliveira Costa Pinto como Representante do Departamento de Desenho junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Graduação do Instituto de Expressão e Comunicação.
Designa o professor David Goldstein Costa para exercer a função de Subchefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor João Carlos Teatini Clímaco para responder pela Chefia do Departamento de Engenharia Cilvil, durante a ausência do titular.
Designa a Sra. Rosa Ferreira da Silva para responder pela Diretoria de Assuntos Comunitários.
Designa o servidor João Carlos Hecker Zambrano, ocupante do cargo Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, durante o período de férias do titular Max da Costa Oliveira, de 09/01/2006 a 07/02/2006.
Designa o servidor Henrique Carlos de Oliveira de Castro, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor (FG-1) do DATA/Centro de Pesquisa e Opinião Pública da Universidade de Brasília.
Designa a servidora Leila Chalub Martins, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de Integração Universidade-Instituição de Ensino da Diretoria Técnica de Extensão, a partir de 20/01/2003.
Designa os servidores Emanuel Araújo, Volnei Garrafa e Sylvia Ficher para exercerem a função de membros do Conselho Editorial da Editoria Universidade de Brasília.
Designa a professora Ellen Fensterseifer Woortmann para exercer a função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Antropologia.
Dispensa a Servidora Sylvia Lima de Abreu Garcia de Oliveira da função de Assistente (FG-2) junto ao Decanato de Extensão; Designa a servidora Norma Sueli Jesus de Araújo para exercer a função de Assistente (FG-2) junto ao Decanato de Extensão; III. O Ato entra em vigor a partir de 03/02/1990.
Designa o Professor Waldenor Barbosa da Cruz para exercer o cargo de chefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Helene Marie Laurica Leblanc Barros para exercer a função de Subchefe do Departamento de Planejamento e Administração da Faculdade de Educação.
Designa o servidor Ricardo Kruk de Oliveira, ocupante do cargo Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Odontologia, durante o período de férias da titular Ana Cristina da Costa Carolino, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o professor Vanize de Oliveira Macedo para a função de membro titular e o professor Luiz Fernando Junqueira Júnior para a função suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos cordenadores de cursos de graduação, de pós-graduação de extensão da Faculdade de Medicina, a partir da data de 10/02/2000, conforme Ofício Interno FMD nº 005/2000.
Designa o servidor Mundayatan Haridasan para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o Diretor de Orçamento e Finanças, Hélio Marcos Neiva, para responder pelo Decanato de Administração e Finanças (FC-3).
Designa a professora Gilséa Sarmento Malvar para exercer a função de representante do Departamento de Estatística junto à Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Expressão e Comunicação.
Designa o professor Marcos Duarte Maia para exercer a função de Chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o escriturário João Batista Alves para responder pela Secretaria do Departamento de Desenho do Instituto de Artes e Arquitetura durante o afastamento do titular.
Designa a professora Stella dos Cherubins Guimarães Trois para representar a Faculdade de Educação em encontro promovido pelo Departamento de Ensino Fundamental do MEC em Belo Horizonte.
Designa a servidora Inês Maria Marques Zanforlin Pires de Almeida, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para responder como Diretora da Faculdade de Educação, durante o período de férias do titular Erasto Fortes Mendonça, de 02/01/2005 a 31/12/2005.
Designa o professor Maria Imaculada Muniz Barbosa Junqueira para a função de membro titular e o professor Maria Ophélia Galvão de Araújo para a função suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes da Faculdade de Medicina, a partir da data de 10/02/2000, conforme Ofício Interno FMD nº 005/2000.