Dispensa a pedido, a partir de 08/12/97, a servidora Eliana dos Reis Nunes, da função de Coordenador do Curso de Graduação Noturno, do Departamento de Física.
Dispensa a pedido, a partir de 08/12/97, o servidor Geraldo José da Silva, da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Física.
Dispensa a pedido, a partir de 08/12/97, o servidor Antonio Luciano de Almeida Fonseca, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação, do Departamento de Física.
Dispensa a pedido, a partir de 08/12/97, o servidor Júnio Márcio Rosa Cruz, da função de Chefe do Departamento de Física.
Designa a servidora Eliana dos Reis Nunes, para exercer interinamente a função de Coordenadora do Curso de Graduação Noturno, do Departamento de Física.
Designa o servidor Geraldo José da Silva, para exercer interinamente a função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Física.
Dispensa, a partir de 21/11/97, por término de mandato, o servidor Nilo Makiuchi, da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Física.
Designa o servidor Nilo Makiuchi, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Física.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 21/11/1995, o servidor Tarcísio Marciano da Rocha FIlho, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Física.
Designa o servidor Antonio Luciano de Almeida Fonseca, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Física.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 21/11/1995, o servidor Paulo César de Morais, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Física.
Designa o servidor Júmio Márcio Rosa Cruz para exercer a função de Chefe, do departamento de Física.
Dispensa, a pedido, a partir de 21/11/1995, o servidor Antonio Cleves Nunes Oliveira, da função de Chefe (FG1) do Departamento de Física.
Designa o servidor Irineu Luiz de Carvalho, para exercer a função de Subchefe, do departamento de Física.
Exonera, a pedido, o servidor Samuel Rocha de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C II (D) DE, código de vaga nº 315031, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física.
Designa o servidor José david M. Vianna para exercer a função de Chefe do Departamento de Física a partir de 14/12/1993.
Designa o servidor Antonio Cleves N. de Oliveira para responder pela Chefia do Departamento de Física.
Dispensa o servidor Marco Antonio Amato da função de Chefe do Departamento de Física a partir de 03/11/1993.
Designa o servidor Antonio Cleves N. de Oliveira para exercer a função de SubChefe do Departamento de Física.
Dispensa o servidor Paulo Cesar de Morais da função de SubChefe do Departamento de Física.
Nomeia Marco Cezar Barbosa Fernandes para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 647415, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física, em vaga decorrente da Lei 8.618, de 05/01/1993.
Nomeia o Professor Itamar Procaccia (Departamento de Física Química do Instituto Weizmann de Ciências, Rehovot, Israel) para exercer a função de Presidente do Comitê Científico do Centro Internacional de Física da Matéria Condensada da Universidade de Brasília, no quadriênio 2006-2010, a partir de 06/09/2006.
Nomeia Eliana dos Reis Nunes para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, código de vaga nº 647417, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física, em vaga decorrente de Lei 8.619 de 05/01/1993.
Nomeia Sebastião William da Silva, para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 647418, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física, em decorrente de Lei 8.618 de 05/01/1993.
Concede promoção ao servidor Vadiolano Rodrigues Magalhães, ocupante do cargo de Técnico Mecânico do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física.
Reintegra Vadjolano Rodrigues Magalhães, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5° do artigo. 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Técnico Mecânico, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física.
Designa o professor Paulo Cesar de Morais para exercer a função de Subchefe do Departamento de Física (FG-1).
Dispensa, por término de mandato, a professora Vanda Lídia Romano da Silva da função de Subchefe do Departamento de Física.
Designa o professor Marco Antônio Amato para exercer a função de Chefe do Departamento de Física (FG-1).
Dispensa, por término de mandato, o professor Antônio Luciano de A. Fonseca da função de Chefe do Departamento de Física (FG-1).
Designa o servidor Antonio Cleves Nunes De Oliveira, para exercer a função de Chefe Interino, do Departamento de Física.
Retifica o Ato da Reitoria n° 1029/1995, que nomeou José Luiz Cirqueira Falcão. Corrige a lotação do servidor do Departamento de Física para o Departamento de Educação Física.
Nomeia José Leonardo Ferreira para o cargo de professor adjunto, lotado no Departamento de Física, em vaga decorrente da exoneração de Carlos Alberto da Silva Lima.
Designa a servidora Cláudia Beatriz de Oliveira Pio Fernandes Lopes, para exercer a função de Secretária (FG-4), do Departamento de Física.
Dispensa, por aposentadoria, o servidor Antonio Rodrigues da Silva Filho, da função de Secretário (FG-4), do Departamento de Física.
Nomeia Cássio Costa Laranjeiras para o cargo de Professor Assistente MS B I (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física, em vaga decorrente da Criação da lei 8.618 de 05/01/1993.
Nomeia Olavo Leopoldino da Silva para o cargo de Professor adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 647481, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física, em vaga decorrente da Lei 8618, publicada no DOU de 05/05/1993.
Nomeia Paulo Hora Acioli para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312382, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física, em vaga decorrente da aposentadoria de José David Mangueira Vianna, ocorrida em 19/04/1995.
Nomeia Annibal Dias de Figueiredo Neto para o cargo de Professor adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 632507, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física, em vaga decorrente de Mirina Barbosa de Sousa Lima, ocorrida em 14/07/1991.
Reintegra Irineu Luiz de Carvalho, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5. do Art. 8. do ato das disposições constitucionais transitórias, no cargo de Professor Adjunto de MS C IV (D), do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física.
Reintegra Alvaro Luiz Tronconi, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Professor Auxiliar, da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física.
Nomeia Maria Aparecida Godoy Soler Pajanian para o cargo de professor adjunto, lotada no Departamento de Física, em vaga decorrente da Lei nº 8618/93.
Concede promoção a servidora Deise Amaro Agrello, ocupante do cargo de Professor Assistente, para a classe de Adjunto, nível MS C IV do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física, a partir de 16/05/1995.
Designa o professor Colber Gonçalves de Oliveira Lima para o exercer a chefia do Departamento de Física.
Dispensa o professor Carlos Alberto da Silva Lima da chefia do Departamento de Física.
Dispensa o professor Colber Gonçalves de Oliveira das funções de chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Procede a ascenção funcional da servidora Deise Amaro Agrello, ocupante do cargo de Professor Assitente, para a classe de Adjunto, nível MS C IV do quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física, a partir de 16/05/1995.
Dispensa, por aposentadoria, a partir de 19/04/1995, o servidor Jose David Mangueira Viana, da função de Chefe do Departamento de Física (FG-1).
Designa o professor José David Mangueira Viana para responder pela chefia do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Reintegra Antonio Luciano de Almeida Fonseca, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Professor Assistente, da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física.
Reintegra Deise Amaro Agrello, servidora beneficiada pela Anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Professor Assistente, da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física.
Nomeia Carlos Augusto Pinto Galvão para o cargo de Professor Adjunto de MS-C-1 (D), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Física, em vaga decorrente da Aposentadoria de Maurício de Pinho Gama.
Dispensa, a pedido, o professor Fernando Albuquerque de Oliveira da função gratificada de Coordenador de Pós-Graduação, do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 15/08/87.
Nomeia José Felipe Beaklini Filho para o cargo de Professor Adjunto de MS-C-1 (D), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Física, em vaga decorrente da Aposentadoria de Paulo Alves de Lima.
Designa o Professor José David Mangueira Vianna para exercer a função de subchefe do Departamento de Física.
Dispensa o Professor José David Mangueira Vianna da função de subchefe do Departamento de Física.
Designa o Professor Colber Gonçalves Olveira para exercer as funções de Chefe do Departamento de Física.
Contrata o professor George Benski na qualidade de professor visitante junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Contrata o professor Ross Alan Douglas na qualidade de professor visitante com a finalidade de compor a banca de Exame de Mestrado do sr. Alfredo Nelson Cabral Serejo, junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, o professor Antônio Carlos Pedroza da função de Coordenador do curso de Graduação em Física (FG-2), do Departamento de Física. Designa a professora Zilda Maria de Oliveira Shokranian para exercer a função de Coordenadora do curso de Graduação em Física (FG-2), do Departamento de Física.
Dispensa o professor Roberto Osório de Cerqueira da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Física (FG-2), do Departamento de Física. Designa o professor Hugo Nicolas Nazareno para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Física (FG-2), do Departamento de Física.
Admite, por transferência da Universidade Federal da Paraíba, o Professor Victor de Oliveira Rivelles, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Adjunto MS-C, lotado no Departamento de Física.
Admite, por transferência da Universidade Federal Fluminense, o Professor Fernando Albuquerque de Oliveira, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Adjunto MS-C, lotado no Departamento de Física.
Designa a professora Vanda Lídia Romano da Silva, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Antonio Luciano de Almeida Fonseca, da função de Subchefe do Departamento de Física, do Instituto de Ciências Exatas. Designa o professor Antonio Luciano de Almeida Fonseca, para exercer a função de Chefe do Departamento de Física (FG-1), do Instituto de Ciências Exatas.
Admite a professora Zilda Maria de Oliveira Shokranian, do Departamento de Física, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 1, a partir de 23/12/1985.
Admite o professor Otil Lara, do Departamento de Física, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 2, a partir de 23/12/1985.
Admite o professor Nilo Makiuchi, do Departamento de Física, no quadro docente da UnB, no nível de Assistente 2, a partir de 23/12/1985.
Dá acesso, por merecimento, ao professor Kalil Skeff Neto, do Departamento de Física, de Assistente 3 para Adjunto 3, a partir de 23/12/1985.
Contrata o Prof. Francisco Alcides Germano, como Professor Visitante, junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Antonio Luciano de Almeida Fonseca para a função de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o Professor José David Mangueira Vianna da função de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Francisco Rogério Fontenele Aragão para a função de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Contrata o Prof. Luiz Carlos Gomes, na qualidade de visitante, junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o Professor José de Lima Acioli da função de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Contrata o Prof. Jacques Danon, na qualidade de visitamte, junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Luiz Carlos Moura Miranda das funções de Chefe do Departamento de Física, do Instituto de Ciências Exatas.
Promove o professor Joaquim José Soares Neto do Departamento de Física do nível de Auxiliar MSA-1 para o nível de Assistente MS-B-1 a partir de 27/08/1986.
Admite a Professora Maria Cristina Figueiredo Lima e Lara, do Departamento de Física, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Assistente 2 (dois).
Admite o professor Marco Antonio Amato, do Departamento de Física, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 1.
Admite o professor José Wagner Furtado Valle, do Departamento de Física, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 2.
Admite o professor Hugo Nazareno no quadro docente do Departamento de Física.
Admite o professor Francisco Aragão no quadro docente do Departamento de Física.
Nomeia Geraldo Magela e Silva para o cargo de Professor Adjunto com lotação no Departamento de Física, em vaga decorrente da aposentadoria de José de Lima Acioli.
Admite, por transferência da Universidade Federal da Paraíba, o Professor Sylvio Quezado de Magalhães, no quadro docente da Universidade, com lotação no Departamento de Física, no nível de Adjunto MS-C-Referência 4, a partir da data de desvinculação da Instituição de origem.
Designa o professor José David Mangueira Vianna para o cargo de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Designa o professor José de Lima Acioli para o cargo de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Dispensa, por término de mandato, o professor Marco Antonio Amato do cargo de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Dispensa, por término de mandato, o professor Colber Gonçalves de Oliveira do cargo de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Nomeia Francisco Assis de Oliveira Nascimento para o cargo de Professor Adjunto do Quadro de Pessoal Permanente da Universidade.
Designa o professor Colber Gonçalves de Oliveira para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor José David Mangueira Vianna, a pedido, da função de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Marco Antônio Amato, para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Colber Gonçalves de Oliveira, a pedido, da função de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Reintegra Vijayendra Kumar Garg, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5º, artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Professor Adjunto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física.
Reintegra Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5º, artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Professor Adjunto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Física.
Designa professores para exercerem as funções de Professor Orientador: Mário Antônio Bica de Morais e Paulo César Bezerra do Departamento de Física, Aldo Paviani do Departamento de Geociências, Joaquim Araújo Ramos e José Henrique de Sá Mesquita do Departamento de Matemática, Luiz Rodrigues Pereira do Departamento de Química, Armando Takatsu do Departamento de Biologia Vegetal, Cléber José Rodrigues Alho do Departamento de Biologia Animal, Maria Hermelinda V. M. Mundin do Departamento de Biologia Celular, Júlio César Melatti do Departamento de Ciencias Sociais, Dinair Andrade da Silva do Departamento de Fiosofia e História, Terezinha Rosa Cruz do Departamento de Desenho, José Dapico Alves do Departamento de Engenharia Civil, Clóvis Pinho Ilha, Wilson Gonçalves de Almeida e Luiz Carlos Bahiana do Departamento de Engenharia Elétrica, Urbano Ernesto Stumpf e Antônio Arlindo Guidetti do Departamento de Engenharia Mecânica, Lúcio Flávio de Mendonça Villaça do Departamento de Educação Física, Vera Amália Amarante Macedo do Departamento de Biblioteconomia, Luiza Gonzaga Figueiredo Motta do Departamento de Comunicação, José Francisco Resek do Departamento de Direito e João Eudes Rodrigues Pinheiro do Departamento de Métodos e Técnicas.
Designa o professor Paulo Cesar Bezerra para responder pelo expediente do Departamento de Física.
Designa o professor Colber Gonçalves de Oliveira para exercer a função de subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designar o professor José David Mangueira Viana para responder pela Chefia do Departamento de Física na ausência do Titular.