Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, o servidor Fernando de Azevedo Dantas da função de Chefe da Seção de Atividades Auxiliares (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a professora Maria Helena de Castro Santos da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representante do Conselho do Instituto de Relações Internacionais.
Dispensa, a pedido, a partir de 31/05/1996, a servidora Maristela Abad da função de Chefe da Coordenadoria de Planos e Programas (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Exonera, a pedido, o servidor Mesaque Brito da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional NA, com lotação na EDU/Editora Universidade de Brasília.
Exonera, a pedido, do cargo de Nutricionista NS, vaga nº 708145, a servidora Nice Gabriela Alves do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotada no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, da função de Vice-Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, o Professor Adjunto MS, Antônio César Pinho Brasil Júnior.
Dispensa, a pedido, da função de Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, o Professor Adjunto MS, Antônio César Pinho Brasil Júnior.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenador de Extensão do Centro de Desenvolvimento Sustentável, o Professor Othon Henry Leonardos.
Dispensa,a pedido,a servidora Ellen Fensterseifer Woortmann,ocupante do cargo de Professora Adjunta MS,da função de Coordenadora de Extensão (FG-2) do Instituto de Ciências Sociais (ICS).
Dispensa, a pedido, da função de Coordenadora de Pós-Graduação do Centro de Desenvolvimento Sustentável, a Professora Laura Maria Goulart Duarte.
Dispensa,a pedido,o professor Gabriel Dorfman(THA) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,a partir de 29/09/2000. Designa o professor Gabriel Dorfman(THA) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,a partir de 29/09/2000.
Dispensa, a pedido, da função de Assistente de Diretoria do Instituto de Ciência Política, a Técnica de Contabilidade, Ana Cláudia de Freitas Ramalho.
Dispensa, a pedido, da função de Secretária de Diretoria do Instituto de Ciência Política, a Auxiliar Administrativa, Orlandina de Almeida Fantauzzi.
Dispensa,a pedido,o servidor Djalma Cavalcante Melo,ocupante do cargo de Professor Assistente MS da função de Coordenador dos Cursos de Letras — Diurno (FG-2) do Instituto de Letras (IL).
Dispensa,a pedido,a servidora Maria Bernadete Cota Rolins,ocupante do cargo de Assistente em Administração,da função de Secretária da Graduação - Diurno (FG-4) da Faculdade de Educação (FE).
Dispensa, a pedido, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, o Contramestre/Ofício, Jucundo Costa Santos.
Dispensa, a pedido, da função de Secretário do Instituto de Ciência Política, o Técnico em Assuntos Educacionais, Vanderlei Crisóstomo Valverde.
Exonera, a pedido, o Contador NS, vaga nº 314804, Daniel Cerqueira Ribeiro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado na Auditoria.
Retifica o Ato da Reitoria n° 0768, publicado no D.O.U. de 25/06/1996, que dispensou o servidor Valdomir dos Santos Missel. Onde se lê: dispensar, por aposentadoria; leia-se: dispensar, a pedido.
Dispensa, a pedido, das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, os representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, os professores, Gabriela de Souza Tenório e Márcio Albuquerque Buson e designa para as mesmas funções, as professoras, Maria Assunção Pereira Rodrigues e Gabriela de Souza Tenório.
Dispensa, a pedido, a servidora Edna Cristina da Silva dos Santos, da função de Coordenadora dos Cursos de Letras- Diurno (FG-2) do Instituto de Letras (IL). Ocupante do cargo de Professora Assistente MS.
Dispensa, a pedido, o servidor Marcos Antônio Dutra Bandeira, da função de Chefe do Serviço Administrativo (FG-1) da Editora Universidade de Brasília (EDU). Ocupante do cargo de Contador.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto dos Santos de Oliveira, da função de Chefe da Livraria do Setor Comercial Sul (FG-6) da Editora Universidade de Brasília. Ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenadora de Graduação do Departamento de História, a Professora Adjunta MS, Diva do Couto Gontijo Muniz.
Dispensa,a pedido,a partir de 05/10/2000,a servidora Marta Adriana Bustos Romero(TEC) da função de membro suplente junto ao Conselho Universitário, como representante dos docentes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Designa,a partir de 05/10/2000,a servidora Marta Adriana Bustos Romero(TEC) para a função de membro titular junto ao Conselho Universitário,como representante dos docentes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Biologia Animal do Departamento de Genética e Morfologia, o Professor Adjunto MS, Guarino Rinaldi Colli.
Dispensa,a pedido, o professor José Carmine Dianese(FIT) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,como representante do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas,a partir de 05/10/2000. Designa o professor Jaime Martins Santana(CEL) para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino,Pesquisa e Extensão,como representante do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas,a partir de 05/10/2000.
Exonera, a pedido, o Médico NS, vaga nº 771438, Alberto Mercadante Neto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a Administradora NS, vaga nº 312109, Denise Soares Mendes, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa,a pedido,o servidor Silvan Carlos de Azevedo Campos,ocupante do cargo de Assistente em Administração,da função de Secretário(FG-2) da Vice-Reitoria(VRT).
Exonera, a pedido, o Assistente em Administração NI, vaga nº 312870, Ernandes Alves Feitosa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, da função de Secretária do Centro de Documentação da UnB, a Auxiliar Administrativa, Evandra Cristina de Castro.
Exonera, a pedido, a Enfermeira NS, vaga nº 630910, Julieta da Glória de Souza, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa,a pedido,o servidor Eugênio José Guilherme de Aragão,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,da função de Coordenador de Graduação do Curso de Direito - Diurno (FG-2) da Faculdade de Direito (FD).
Exonera,a pedido,a partir de 22/08/2000,a servidora Laura Regina da Silva Câmara Mauricio da Fonseca,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,código de vaga nº 707802,lotada no Departamento de Serviço Social (SER).
Dispensa,a pedido,o professor Adauto João Pulcinelli(FEF) da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação,de pós-graduação e de extensão da Faculdade de Educação Física,a partir de 19/10/2000 .
Dispensa, a pedido, o servidor Nelson Gonçalves Gomes, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação do Departamento de Filosofia(FIL). Ocupa o cargo de Professor Titular MS.
Dispensa, a pedido, a servidora Ivone Rezende Diniz, da função de Coordendora do Curso de Pós-Graduação em Biologia Animal do Departamento de Genética e Morfologia (GEM). Ocupa o cargo de Professora Adjunta MS.
Dispensa, a pedido, a servidora Isabel Cristina Reis Praça da função de Secretária do Departamento de Nutrição. Designa o servidor Waldecy Correia para exercer a função de Secretário do Departamento de Nutrição.
Dispensa, a pedido, da função de Secretária do Centro de Educação a Distância, a Assistente em Administração, Maria Bernadete Cota Rolins.
Dispensa, a pedido, o professor Martin Alberto Ibanez-Novion da função de Diretor do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional.
Dispensa, a pedido, a professora Diva do Couto Gontjo Muniz da função de Chefe do Departamento de História.
Dispensa,a pedido,a servidora Tereza Cristina Kirschner,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenadora de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de História (HIS).
Exonera, a pedido, o senhor Carlos Augusto de São José do cargo de (CD-3) de Decano de Administração da Universidade de Brasília.
Dispensa, a pedido, o professor Martin Alberto Ibanez Novion, membro da Comissão Especial da Câmara de Ensino de Graduação.
Dispensa,a pedido,o servidor Dermeval Aparecido do Carmo,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Chefe(FG-1),pro tempore,do Departamento de Geologia Geral e Aplicada(GEO).
Dispensa,a pedido,o servidor Dermeval Aparecido do Carmo,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Subchefe do Departamento de Geologia Geral e Aplicada(GEO).
Exonera, a pedido, a partir de 31/05/1995, a servidora Telma Bernadete Oliveira de Souza, ocupante do cargo de Médico/Pediatria Geral NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 24/05/1995, o servidor Torquato Lorena Jardim, ocupante do cargo de Professor Assistente MS B IV (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Direito.
Dispensa, a pedido, o servidor Aldemir Batista Góes da função de Secretário do Departamento de Urbanismo e designa a servidora Dunalva Ubaldina Moreira para o mesmo cargo a partir de 09/10/1991.
Dispensa, a pedido, o servidor Gilmar Roberto Pereira da função de Assistente do Centro de Captação de Recursos e designa a servidora Raquel Drummond Afonso Perfeto para o mesmo cargo a partir de 03/10/1991.
Exonera, a pedido, a servidora Maria Neves de Oliveira e Silva, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista nível 19, do Quadro de Pessoal Permanente.
Dispensa, a pedido, o servidor Sydney Porto Leite, da função de Chefe do Serviço de Assistência Médica (FG-1) da Diretoria de Desenvolvimento Social (DDS). Ocupa o Cargo de médico.
Exonera, a pedido, a servidora Walderez Maria Duarte Dias, ocupante do cargo de Bibliotecário/Documentalista nível 22, do Quadro de Pessoal Permanente.
Dispensa, a pedido, o professor José Caruso Moresco Danni da função de Representante das Congregações de Carreira do Instituto de Geociências, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Dispensa a pedido, a servidora Rosana tidon Sklorz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Genética e Morfologia (GEM).
Dispensa a pedido, o servidor Umberto Euzébio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia (GEM).
Exonera por pedido, o servidor Marcelo Jorge Carneiro de Freitas do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, ocupante do cargo de Médico/Área (código da vaga nº 771435), com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, a servidora Radilene Rezende Da Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília. Ocupa o cargo de Atendente de Consultório/Área, código da vaga nº 630456.
Exonera a pedido, a servidora Ana Luisa Soares Vidigal de Andrade, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, ocupante do cargo de Médico/Área com lotação no Serviço de Assistência Médica.
Dispensa, a pedido, o professor Noraí Romeu Rocco, da função de Representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Exatas, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Exonera, a pedido, o servidor Antonio Marcos de Lima Araujo, ocupante do cargo de Professor Assistente, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Exonera, a pedido, a partir de 07/06/1995, a servidora Tânia Lopes de Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C II, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho.
Dispensa a pedido, a servidora Germana Henriques Pereira de Sousa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora de Graduação em Letras/Tradução do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução.
Dispensa a pedido, o servidor Rafael Ayan Ferreira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário do Departamento de Estatística.
Dispensa, a pedido, o servidor Carlos Alberto dos Santos Abel (TEL) da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Letras.
Dispensa, a pedido, a servidora Hilda Orquídea H. Lontra (TEL) da função de membro suplente e designa a servidora Hilda Orquídea H. Lontra (TEL) para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Letras.
Dispensa, a pedido, a servidora Zulmira Guerreiro M. Lacava, da função de Coordenação do Curso de Graduação em Biologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a pedido, o servidor Jorge Fernando Valente de Pinho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação Noturno do Departamento de Administração.
Exonera a pedido, a servidora Liliane Martins do Vale, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, ocupante do cargo de Assistente Social (código nº 707527), com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Cezar dos Santos, da função de Diretor (CD-4), do Centro de Apoio aos Núcleos Permanente de Extensão .
Dispensa, a pedido, a servidora Lurdes Isabel Velho do Amaral, da função de Coordenador Noturno do Curso de Graduação, do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, o servidor Joaquim Santana Caixeta, da função de Coordenador do Curso de Graduação de Letras (FG-2), do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernáculas.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Castilho Lima, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). Ocupa o cargo de Professor Adjunto MS.
Dispensa, a pedido, o servidor Tuker José Marçal Filho, da função de Coordenador de Realizações (FG-1), do Centro de Produção Cultural e Educativa.
Dispensa a pedido, a professora Cristina de Souza Grossi/MUS, da função de membros titular do Conselho de Administração/CAD, como representante do Conselho do Instituto de Artes;Designa as professoras Thérèse Hofmann Gatti R. da Costa/VIS e Beatriz de Freitas Salles/MUS para funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração/CAD como representantes do Conselho do Instituto de Artes/IdA.
Torna se sem efeito o Ato da Reitoria nº 1016/1996, publicado no D.O.U. de 06/08/1996, que exonerou, a pedido, Nesita Márcia Lima Queiroz Côrdova, para o cargo de Assistente em Administração NI B III, código de vaga nº 314511, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa a pedido, do servidor Djalma José Muniz, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Ciências da Saúde.
Retifica o Ato da Reitoria nº 1003/1996, publicado no D.O.U. de 30/07/1996, que exonerou, a pedido, Paulo Roberto Moraes Duarte. Onde se lê: ocupante do cargo de Auxiliar Operacional NS D III. Leia-se: ocupante do cargo de Auxiliar Operacional NA D III.
Dispensa, a pedido, a servidora Edla Regina Rodrigues de Melo, da função de Chefe do Centro de Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília (HUB). Ocupa o cargo de Enfermeiro.
Exonera, a pedido, o servidor Cláudio Faria Marques, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica NI C I, código de vaga nº 707932, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Informática .
Exonera a pedido, a senhora Denise de Aragão Costa Martins, do cargo de Diretora (CD-4) do Centro de Acompanhamento e Desenvolvimento Educacional (CADE).
Dispensa, a pedido, a servidora Mirian Bezerra de Mello, da função de Secretária (FG-3) do Decanato de Assunstos Comunitários (DAC). Ocupa o cargo de Assistente em Administração.
Exonera, a pedido, o servidor Luiz Mário Ribeiro Silva, ocupante do cargo de Engenheiro de Produção NS D III, código de vaga nº 708023, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico.
Exonera, a pedido, a servidora Maria de Lourdes Farani Vargas, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, código de vaga n° 757151, com lotação no Hospital Universitário de Brasília (HUB). Ocupa o cargo de Médica NS.
Exonera, a pedido, o servidor Antonio Octávio Cintra, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C IV (D) Tempo Parcial 20 horas, código de vaga nº 683035, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Ciência Política.
Exonera, a pedido, o servidor Jorge Antonio de Thompson Resende Araújo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 633052, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia.
Exonera, a pedido, a Médica NS, vaga nº 771431, Luciana Ferreira Potiguara Amador de Sousa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Valdomir dos Santos Missel, da função de Coordenador da Coordenadoria do Plano de Saúde (FG-1), da Diretoria de Desenvolvimento Social.
Dispensa, a pedido, o servidor Alexandrino Carmo de Sousa, da função de Secretário Administrativo (FG-5), Fazenda Água Limpa.
Dispensa, a pedido, a servidora Inês Sabioni Resck, Ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Diretoria (FG-1) do Instituto de Química.
Dispensa, a pedido, o servidor José Alves Dias, Ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Vice-Diretor, pro-tempore, do Instituto de Química.
Dispensa a pedido, a professora Marilde Loiola de Menezes/IPOL da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Ciência Política/IPOL;Designa professor Terrie Ralph Groth/IPOL para função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Ciência Política/IPOL.
Dispensa, a pedido, os professores Adalberto Corrêa Café Filho (IB/FIT) e Jaime Martins de Santana (IB/CEL) da função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) como representantes do Conselho de Instituto de Ciências Biológicas (IB). Designa os professores Jaime Martins de Santana (CEL) e Augusto César Franco (BOT) para exercerem a função de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Dispensa,a pedido, o servidor Sérgio Nogueira Mendes, da função de Coordenador do Curso de Graduação, do Departamento de Música.
Exonera, a pedido, o Professor Adjunto MS, vaga nº 707917, Antônio Artur de Souza, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais.
Dispensa, a pedido, a servidora Valéria Hudson Lima, da função de Secretária (FG-4), do Departamento de Clínica Médica.
Dispensa,a pedido, o servidor Luiz Mário Ribeiro Silva, da função de Coordenador da Coordenadoria de Projetos, do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico.
Dispensa, a pedido, da função de Assessor do Reitor do Gabinete do Reitor, o Assistente em Administração, Carlos Vieira Mota.
Dispensa, a pedido, a servidora Antonia Célia Barros Lins Bonfim, da função de Coordenador do Núcleo Permanente de Extensão da Ceilândia (FG-3), do Decanato de Extensão.