Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, o candidato Marco Antônio Brasil Terada, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, vaga nº 314720, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em decorrência da demissão de Ricardo José de Oliveira Carvalho.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor João Yoshiyuki Ishihara, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor adjunto 2, referente ao período de 07/06/2004 à 07/10/2006.
Nomea, Geovany Araújo Borges, candidato habilitado em 1º lugar no concurso público, objeto do edital convocatório n. 127/2002, DOU de 23/12/2002, e edital de homologação n. 14/2003, DOU de 14/04/2003, para o cargo de professor adjunto MSC I D DE, código de vaga n. 314636, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria Margarida M. Guimarães, ocorrida em 26/12/1995.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, o candidato Demartonne Ramos França, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, vaga nº 312342, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em decorrência da exoneração de Marco Antônio Brasil Terada.
Procede à progressão funcional do servidor Francisco Assis de Oliveira Nascimento, ocupante do cargo de Professor adjunto MSC - II, para a classe de Adjunto MSC - III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir desta data.
Procede à progressão funcional do servidor Alexandre Ricardo S. Romariz, ocupante do cargo de Professor assistente MSB - I, para a classe de Assistente MSB - II, do Quadro de Pessoal desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir desta data.
Procede a progressão funcional do servidor Ricardo Freitas Von Borries, ocupante do cargo de Professor Assistente MSB - II, para a classe Assistente MSB - III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Ricardo Staciarini Puttini para o cargo de Professor assistente MS B I (M) DE, código de vaga nº 312086, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de José Ubyrajara Alves, ocorrida em 03/02/1992.
Autoriza a incorporação de 1 microcomputador,1 monitor e 1 teclado alfanumérico, os quais foram doados pelo U.S. Geological Survey, devendo ser alocados no Departamento de Engenharia Elétrica.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Flávia Maria Guerra de Sousa, ocupante do cargo de Professora Assistente I, matricula nº 200841, lotada no Departamento de Engenharia Elétrica, referente ao período de 04/06/2002 a 04/10/2004.
Procede a progressão funcional do servidor Victor Hugo Casanova Elcalde, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC - III, para a classe de Adjunto MSC - IV, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Katia Campos de Almeida para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312724, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de João Carlos Fagundes Albernza.
Dispensa o servidor Francisco Damasceno Freitas, Professor Adjunto, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Leonardo Rodrigues Araújo Xavier de Menezes, de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Procede progressão funcional, de um padrão, do servidor Paulo Henrique Portela de Carvalho, do Quadro de Pessoal Permanenteda FUB, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS 3, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede progressão funcional, de um padrão, do servidor Mauro Moura Severino, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, ocupante do cargo de Professor Assistente MS 2, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o Professor Humberto Abdalla Junior para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Alessandra Macedo de Souza, candidata habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 29/2005, publicado no DOU de 09/05/2005, e Edital de Homologação nº 165/2005, publicado no DOU de 22/07/2005, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga nº 313777, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Eurice de Souza, ocorrida em 26/11/2003.
Dispensa o professor Antonio José Martins Soares da função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica (FG-1).
Designa o professor Ivan Marques de Toledo Camargo para exercer a função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica (FG-1).
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Marco Antonio Brasil Terada, lotada no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor adjunto, referente ao período de 16/08/2004 à 16/12/2006.
Nomeia Anderson Clayton Alves Nascimento, candidato habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 33/2005, publicado no DOU de 16/05/2005, e Edital de Homologação nº 164/2005, publicado no DOU de 22/07/2005, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 314973, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente de exoneração de Ricardo Freitas Von Borries, ocorrida em 31/01/2003.
Procede à progressão funcional do servidor Marco Antonio Brasil Terada, ocupante do cargo de Professor adjunto MSC - I, para classe de Adjunto MSC - II, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir desta data.
Procede à progressão fiuncional do servidor Paulo Henrique Portela de Carvalho, ocupante do cargo de Professor adjunto MSC - I, para a classe de Adjunto MSC - II, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir desta data.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Ricardo Zelenovsky, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, matrícula nº 993344, referente ao período de 15/04/2002 a 15/08/2004.
Procede a progressão funcional, por titulação, ao servidor Francisco Damasceno Freitas, ocupante do cargo de Professor assistente AS-03, para o cargo de Professor adjunto 1, com lotação no Departamento de Engenharia elétrica.
Altera o regime de trabalho do servidor Alcides Leandro da Silva, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no ENE/Departamento de Engenharia Elétrica, de Dedicação Exclusiva para Tempo Parcial 20 horas, a partir de 02/05/2005.
Designa o servidor Mauro Moura Severino para exercer a função de Diretor Acadêmico do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Adson Ferreira da Rocha para exercer a função de membro da Gerência de Pesquisa e Divulgação, da Diretoria Acadêmica do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Paulo Henrique Portela de Carvalho para exercer a função de Coordenador do Vestibular, da Divisão de Acesso ao Ensino Superior da Gerência de Processos Seletivos e Avaliação da Diretoria Acadêmica, do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas junto ao Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Procede a progressão funcional do servidor Ricardo José de Oliveira Carvalho, ocupante do cargo de Professor Assistente MSB-2, para a classe Assistente MSB-3, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa o professor Ivan Marques de Toledo da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho da Faculdade de Tecnologia. Designa o professor Humberto Abdalla Júnior para xercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho da Faculdade de Tecnologia.
Exonera, a pedido, o servidor Marco Antonio Brasil Terada, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, código da vaga n° 0312342, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica. Ocupa o cargo de Professor Adjunto.
Homologa o resultado de aprovação na aviação de estágio probatório do servidor Lélio Ribeiro Soares Júnior.
Prorroga, até 05/05/92, a validade do Concurso Público realizado para Professor Assistente, na área de Circuitos e Telecomunicações, do Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede à progressão funcional do servidor Ricardo Freitas Von Borries, ocupante do cargo de Professor Assistente MSB-III para a classe de Assistente MSB-IV do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 06/08/1998.
Procede à progressão funcional do servidor Antônio José Martins Soares, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para o nível de Professor Adjunto, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 30/06/1995.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica, o Professor Adjunto, Rafael Timóteo de Sousa Júnior.
Designa para a função de Coordenadora de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica, a Professora Adjunta, Cláudia Jacy Barenco Abbas.
Procede à progressão funcional do professor Lúcio Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Adjunto MSC-111.
Procede à progressão funcional do professor Adolfo Bauchspiess, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Adjunto MSC-III.
Procede à progressão funcional do professor Paulo Henrique Portela de Carvalho, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Adjunto MSC-111.
Dispensa, a pedido, o servidor Ricardo Staciarini Puttini, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto Ms, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de REdes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Autoriza a incorporação ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília de bens doados pela Finatec. Os bens mencionados a seguir devem ser alocados na carga do Agente Patrimonial dos respectivos Centros de Custo, são eles: 01 armário de aço - ENE; 01 arquivo de aço- CDT; 01 estabilizador eletrônico- CEDOC; 01 fonte de alimentação - ENE; 01 impressora jato de tinta - ENE; 04 microcomputador - ENE/SCA/CEDOC; 04 teclado alfanumérico - ENE/SCA/CEDOC; 04 monitor de vídeo - ENE/SCA/CEDOC; 01- multímetro digital - ENE; 01 osciloscópio- ENE; 01 scanner colorido- ENE.
Dispensa, a pedido, o servidor Ricardo Staciarini Puttini, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica/ENE.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica/ENE.
Dispensa o servidor Francisco Assis de Oliveira Nascimento da função de chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor José Camargo da Costa para exercer a função de chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa o servidor Paulo Henrique Portela de Carvalho da função de subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Antônio José Martins Soares para exercer a função de subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica.
Declarar vago, por falecimento, a partir de 7/6/2003, um cargo de Recepcionista NI, código de vaga n. 313961, ocupado pela servidora Deizuite Alves da Silva, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica/ENE.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Fernando Coelho Amorim, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, nível de classificação C, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, do nível de capacitação I para II, a partir de 23/08/2007.
Concede progressão por capacidade profissional ao servidor Valter Costa de Oliveira tendo a matrícula SIAPE nº 1348864, ocupante do cargo de Técnico em Elétrica, classificação D, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, tendo lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, mudando do nível I para o II, a partir do dia 16/08/2007.
Nomeia Adolfo Bauchspiess para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 717262, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da exoneração de Ana Mara Marques Rocha.
Concede aposentadoria ao servidor Francisco Ronaldo Frazão de Lima, ocupante do cargo de Professor Adjunto de MS (D), do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede à progressão funcional do professor Flanklin da Costa Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Adjunto MSC-III, a partir de 12/11/2001.
Nomeia Ricardo Lopez de Queiroz, habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital de Convocação nº 27/2006 e Edital de Homologação nº 250/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 314844, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga por posse em outro cargo inacumulável de José Carlos Gaspar, ocorrida em 25/12/1997.
Procede à progressão funcional do servidor Franklin da Costa Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, para a classe de Adjunto MSC II, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 30/09/1998.
Procede à progressão funcional do professor Francisco Damasceno Freitas, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Adjunto MSC-III, a partir de 26/11/2001.
Procede à progressão funcional do servidor Adolfo Bauchspiess, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, para a classe de Adjunto MSC II, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 30/09/1998.
Nomeia Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312509, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Wilson Gonçalves de Almeida.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da Professora Adjunta Juliana Fernandes Camapum, matrícula nº 202011, referente ao período de 18/03/2002 a 18/07/2004, servidora lotada no Departamento de Engenharia Elétrica.
Concede aposentadoria ao servidor Sérgio Barroso de Assis Fonseca, ocupante do cargo de Professor titular DE MS (D) D, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Janaína Gonçalves Guimarães, habilitada em 2º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objto do Edital de Convocação nº 27/2006 e Edital de Homologação nº 250/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 707314, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga por aposentadoria de Vijayendra Kumar Garg em 17/09/2001.
Concede Aposentadoria ao servidor João Carlos Fagundes Albernaz, ocupante do cargo de PROFESSOR ADJUNTO TP-2O (D) C IV, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Exonera o servidor Alexandre Santana, ocupante do cargo de Técnico em eletrônica, do quadro de pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, a pedido, o servidor Victor Hugo Casanova Alcade, da função de Coordenador do Curso de Pós-graduação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-graduação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede à progressão funcional do servidor Antônio José Ribeiro dos Santos, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente MS 3, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica/ENE, para o cargo de Professor Assistente MS 4, a partir 22/09/1999.
Procede a progressão funcional de Ricardo Zelenovsky, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do cargo de Professor Adjunto MS 1 a Professor Adjunto MS 2, a partir de 24/10/2006.
Procede a progressão funcional de Adolfo Bauchspiess, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do cargo de Professor MSC-IV a Professor Associado I, com efeitos retroativos a 01/05/2006.
Procede a progressão funcional de Adson Ferreira da Rocha, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do cargo de Professor MSC-IV a Professor Associado I, com efeitos retroativos a 01/05/2006.
Procede a progressão funcional de Antônio José Martins Soares, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do cargo de Professor MSC-IV a Professor Associado I, com efeitos retroativos a 01/05/2006.
Procede a progressão funcional de Francisco Assis de Oliveira Nascimento, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do cargo de Professor MSC-IV a Professor Associado I, com efeitos retroativos a 01/05/2006.
Concede aposentadoria ao servidor Joel Guilherme da Silva Filho, ocupante do cargo de professor adjunto, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede a progressão funcional de Ivan Marques de Toledo Camargo, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do cargo de Professor MSC-IV a Professor Associado I, com efeitos retroativos a 01/05/2006.
Exonera, a pedido, o servidor Elton de Paiva Souza, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 3/1/2008.
Concede aposentadoria ao servidor Nelson Henriques Dantas, ocupante do cargo de Professor Adjunto, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica. Processo nº 23106.005345/94-85.
Concede aposentadoria ao servidor Neilton Alves Rezende, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica. Processo nº 23106.005505/94-50.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor Marco Antônio Freitas do Egito Coelho, ocupante do cargo de Professor Assistente, para o cargo de Professor adjunto, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede à progressão funcional do servidor Luis Fernando Ramos Molinaro, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor MSC-IV, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Associado I, com efeitos retroativos a 1/5/2006.
Procede à progressão funcional do servidor Marco Alfredo Di Lascio, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor MSC-IV, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Associado I, com efeitos retroativos a 1/5/2006.
Procede à progressão funcional do servidor Plínio Riicardo Ganime Alves, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor MSC-IV, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Associado I, com efeitos retroativos a 1/5/2006.
Nomeia Paulo Roberto de Lira Gondim, candidato habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 12/2003, publicado no DOU de 28/02/2003, e Edital de Homologação nº 18/2003, publicado no DOU de 27/05/2003, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 312565, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Carmen Lúcia de M. Sahlti, ocorrida em 02/03/1999.
Procede à progressão funcional do servidor Victor Hugo Casanova Alcalde, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor MSC-IV, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Associado I, com efeitos retroativos a 1/5/2006.
Procede à progressão funcional do servidor Marco Alfredo Di Lascio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-III, para o nível de Adjunto MSC-IV do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 14/11/1995, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Concede à servidora Ana Teresa Siqueira Melo, matrícula SIAPE nº 3329367, ocupante do cargo de Assistente Social, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de engenharia Elétrica, o incentivo à qualificação no percentual de 10% sobre o padrão de vencimento percebido pela servidora, a partir de 17/7/2006.
Dispensa, a pedido, o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Rede de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 24/07/2002.
Concede aposentadoria ao servidor José Bezerra de Souza, ocupante do cargo de Almoxarife, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica. (PROC. N° 23106.0000152/95-55).
Constitui o Conselho Deliberativo do CEAD/Centro de Educação a Distância, com a seguinte composição: Bernardo Kipnis (Presidente), Márcio da Costa Pereira Brandão (Coordenador do Núcleo de Educação e Tecnologia), Olgamir Francisco Carvalho (Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento) e os Professores convidados Ricardo Staciarini Puttini (Departamento de Engenharia Elétrica), Lenise Aparecida Martins Garcia (Instituto de Biologia), Celius A. Magalhães (Departamento de Matemática), Maria de Fátima Guerra de Sousa (Faculdade de Educação), Marco Aurélio de Carvalho (Departamento de Ciência da Computação) e Carmem Moreira de Castro Neves (Ministério da Educação). As atribuições do Conselho Deliberativo do CEAD encontram-se explicitadas no Ato da Reitoria n° 1.156, de 26 de maio de 2003, que retornou a vinculação do CEAD ao Gabinete do Reitor, bem como alterou sua denominação e estrutura organizacional. Este Ato entra em vigor a partir de 30/06/2003.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Paulo Roberto de Lira Gondim, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, matrícula nº 999474, referente ao período de 10/9/2003 a 10/1/2006.
Exonera, a pedido, a partir de 10/11/1995, o servidor Henrique Sarmento Malvar, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS C III (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/12/1995, o servidor Antonio Martins Soares, da função de Subchefe, do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Ivan Marques de Toledo Camargo, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/12/1995, o servidor Humberto Abdalla Júnior, da função de Chefe(FG-1), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Antonio José Martins Soares para exercer a função de hefe (FG-1), do Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede à progressão funcional, por titulação, do servidor Alexandre Ricardo Soares Romariz, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-2, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para o cargo de Professor Adjunto 1, a partir de 01/09/2003.
Procede à progressão funcional, por titulação, da servidora Rosa Maria Sposto, ocupante do cargo de Professor Assistente AS-1, para o cargo de Professor Adjunto 1, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Franklin da Costa Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia Elétrica (FG-2) do ENE/Departamento de Engenharia Elétrica.