Designa o servidor Domingos Savio Pessoa Lima, para exercer a função de Secretário (FG-4) Interino, do Departamento de Fitopatologia.
Designa o Servidor João Rios Mendes para exercer a função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7) do Departamento de Fitopatologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Juvenil Enrique Cares, ocupante do cargo de Professor Associado, para responder como Chefe do Departamento de Fitopatologia (FG-1), durante o período de férias da titular Marisa Alvares da Silva Velloso Ferreira, de 7/2/2008 a 12/2/2008.
Designa o servidor Luiz Eduardo Bassay Blum, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Chefe do Departamento de Fitopatologia, durante o período de férias da titular Marisa Alvares da Silva Velloso Ferreira, de 13/2/2008 a 7/3/2008.
Designa o servidor Francisco Kleber M. de Azevedo para exercer a função de Secretário (FG-4) do Departamento de Fitopatologia.
Designa o professor José Carmine Dianese para exercer função de Chefe do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Armando Takatsu para exercer função de Subchefe do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido os servidores Fabian Borghetti (CFS) e Carlos Roberto Félix (CEL), a partir de 15/04/1996, das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Ciências Biológicas. Designa as servidoras Wilma Rose C. Ribeiro (FIT) e Sônia Nair Báo (GEM), a partir de 15/04/1996, para exerceremas funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando os Conselho do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o Servidor Ubiraci Santos de Moraes, para exercer a função de Secretário (FG-4), do Departamento de Fitopatologia.
Designa o servidor Juvenil Enrique Cares para a função de coordenador do curso de Pós-Graduação em Fitopatologia do Departamento de Fitopatologia.
Dispensa o Servidor João Rios Mendes da função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7), do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a Servidora Maria do Socorro Castro Soares Terrasan, para exercer a função de Secretária de Pós-Graduação (FG-7), do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Shiou Pin Huang para o cargo de subchefe do Departamento de Fitopatologia.
Designa o servidor Carlos Hidemi Uesugi para exercer a função de Subchefe do Departamento de Fitopatologia.
Designa o servidor Adalberto Corrêa Café Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do FIT/Departamento de Fitopatologia, a partir de 06/09/2005.
Designa a servidora Denise Vilela de Rezente Santiago, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Fitopatologia (FIT). Ocupa o cargo de Professora Adjunta MS.
Designa o servidor José Carmine Dianese, para exercer a Função de Chefe (FG-1) do Departamento de Fitopatologia (FIT). Ocupa o cargo de Professor Adjunto.
Dispensa por término de mandato, professores Helena Castanheira de Moraes/ECL e Adalberto Corrêa Café Filho/FIT das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representantes dos Coordenadores dos cursos de Graduação,Pós-Graduação e Extensão do Intituto de Biologia;Designa professores Adalberto Corrêa Café Filho/FIT e Andréa Queiroz Maranhão/CEL para funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Biologia.
Designa a servidora Marisa Álvares da Silva Velloso Ferreira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do FIT/Departamento de Fitopatologia.
Designa o servidor Luiz Eduardo Bassay Blum, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do FIT/Departamento de Fitopatologia.
Designa Adalberto Corrêa Café Filho, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação, do Departamento de Fitopatologia, a partir de 09/08/2006. Memorando FIT nº 55/2006.