Art. 1º Designar Ellis Regina Araújo da Silva, Professora de Magistério Superior, matrícula SIAPE n. 2347397; e Cleber Lopes Filomeno, Químico, matrícula SIAPE n. 1837319, para, no prazo de 30 (trinta) dias, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em rito sumário, com a finalidade de apurar suposto abandono de cargo e/ou inassiduidade habitual atribuído à servidora Juliana
Retameiro Silva, matrícula FUB n. 01091875, no período de 09 a 31/05/2016, 1 o a 30/06/2016, 1 o a 31/07/2016, conforme consta no Processo n. 23106.042038/2016- 42, bem como atos e fatos conexos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 1º Retificar a Resolução da Reitoria n. 0105/2016, de 15/09/2016. Onde se lê "André Luiz Gonçalves Rezende", leia-se "Alexandre Luiz Gonçalves Rezende".
Sem títuloArt. 1º Designar Tatiane Paschoal, Professora de Magistério Superior, matrícula SIAPE 1808014; e Nara Irleia de Siqueira, Assistente em Administração, matrícula SIAPE 11225273, para, sob a presidência do primeiro, constituírem
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar em rito sumário, destinada a apurar,
no prazo de 30 (trinta) dias, possível prática das infrações disciplinares de abandono
de cargo e/ou inassiduidade habitual, atribuídas ao servidor Wilson Ferreira Dias, matrícula SIAPE 4042355, nos dias 01/01/2014 a 31/05/2014, 01/07/2014 a
31/12/2014, 01/01/2015 a 30/09/2015, conforme consta do processo n.
23106.048524/2016-74, bem como os atos e fatos conexos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Admite o Doutor Ismar Juvenal Dutra, para exercer a função de Professor Colaborador, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Admite o Doutor Gilvan Juvenal Dutra, para exercer a função de Professor Colaborador, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Admite o Doutor Guenther Rieldel, para exercer a função de Professor Colaborador, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Designa o Professor Ricardo Bicca de Alencastro, para exercer as funções de Professor Colaborador junto ao Instituto Central de Química.
Admite o Professor Osny de Medeiros regis, para exercer a funçõe de Professor Colaborador junto ao Instituto Central de Ciências humanas.
Reclassifica o Assistente Gilvandro Guides Rapôso, do cargo de Professor Assistente, junto à Faculdade de Comunicação.
Admite o Doutor Roberto Pimentel, para exercer a funçõe de Professor Colaborador, para ter exercício junto á Faculdade de Ciências Médicas.
Admite o Professor Modesto Patrina Para exercer a função de Professor Colaborador, Junto ao Setor de Italiano do Instituto Central de Letras.
Reclassifica a Professora de Ensino Médio Eunice Moreira Wellausen, da Equipe Docente de Biologia do Centro Integrado de Ensino Médio.
Reclassifica o Professor de Ensino Médio Francisco Batista júnior, da Equipe Docente de Biologia do Centro Integrado de Ensino Médio.
Designa Nancy de Pilla Montebello para o cargo de gerente administrativo do Restaurante Universitário.
Dispensa o professor Alberto Fernando Xavier do cargo de vice-coordenador do CEPLAN.
Designa o professor Gutemberg Lima Rodrigues para responder pela chefia do Departamento de Direito da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados.
Cria, na Administração Superior, a Assessoria para Assuntos especiais cuja finalidade é a de apoiar, junto ao Ministério da Educação e Cultura, a Administração Superior da universidade, e obter dados e informações pertinentes para o ministério.
Define mecânicas de acompanhamento de execução orçamentária da FUB, restringindo sua operacionalização às leis vigentes e às Resoluções do Conselho Diretor. Estabelece também outros procedimentos referentes a: suplementação de dotações às Unidades Orçamentárias; indicação de dotações a sofrerem contenções; execução de despesas de Unidades Orçamentárias; elaboração de programação financeira; acompanhamento da programação do orçamento pela APC.
Designar membros da Congregação de Carreira da Área de Humanidades (1º Ciclo), incluindo Miguel Alves Pereira;Maria Ignez Bastos Gonzales;Antônio Dantas Sobrinho;Emanuel Oliveira de Araújo;Vânia Chaves Werneck;Diana Bernardes Fonseca;Alta Baltar;Eduardo Fontes Hotz;Ernest Ferdinand Schurmann;Eladimir Carvalho. Estabelece rodízio anual da presidência da Congregação entre os diretores do Instituto de Artes e Arquitetura - IA, do Instituto de Ciências Humanas - IH e do Instituto de Letras - IL.
Designa membros da Congregação de Carreira dos cursos de Música, incluindo Miguel Alves Pereira;Conrado Jorge Silva de Marco;Gestão Manoel Henrique;Jose Carlos Brandi Aleixo;Iulo Brandão. A instalação e o funcionamento da Congregação não depende da indicação de um representante estudantil, que será realizada em eleição específica.
Designa membros da Congregação de Carreira do curso de Administração, incluindo Edson Nery da Fonseca; Bento José Bugarin; Elmano Cavalcanti de Farias; Gláucio Ary Dillon Soares; Helga Hoffman; Henrique Tafuri Malvar; Joston Miguel Silva. Indica que a instalação e o funcionamento da Congregação dispensa indicação de representante estudantil, que é realizada em eleição específica.
Designa membros da Congregação de Carreira do curso de Direito, incluindo Edson Nery da Fonseca; José Pereira Lyra; Celson José da Silva; Raimundo Nonato Santana; Inocêncio Mártires Coêlho. A instalação e o funcionamento da Congregação não depende da indicação de um representante estudantil, que será realizada em eleição específica.
Designa membros da Congregação de Carreira do curso de Biblioteconomia, incluindo Edson Nery da Fonseca; Antônio Agenor Briguet de Lemos; Bento Josá Bugarin; Aglaeda Fada Ventura; Charles Sebastião Mayer; Fernando Correia Dias; João Evangelista de Andrade Filho. Indica que a instalação e o funcionamento da Congregação dispensa indicação de representante estudantil, que é realizada em eleição específica.
Concede licença sem vencimentos para cursar mestrado pelo período de seis meses ao professor José Carlos Pio da Fonseca, sendo-lhe facultada a prorrogação da licença mediante demostração de desempenho acadêmico de acordo com o Conselho de Ensino e Pesquisa.
Dá ingresso ao quadro docente, no nível de Titular sob regime de dedicação exclusiva, o professor Hélio Barbosa Ferreira.
Designa o escriturário Lusinardo da Silva para responder pela subsecretaria de Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Cria o projeto obras complementares nos prédios dos serviços gerais, abre crédito especial destinados as despesas de impermeabilização do bloco SG-11 e colocação de esquadrias de alumínio e vidros numa área de 392m² do referido bloco.
Designa o professor Fernando Simões Souto para exercer a função de Representante da Universidade de Brasília na Comissão Permanente de Dedicação exclusiva-COPEDE.
Designa o professor Flávio Rabelo Versiani para exercer a função de Membro da Câmara de Extensão do Conselho de Ensino e Pesquisa da UnB.
Abre crédito especcial ao convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e o Projeto RONDON com a finalidade de permitir o funcionamento do Campus Avançado da Universidade no Médio Araguaia.
Concede bolsa de monitoria aos alunos do Departamento de Engenharia Civil e do Departamento de Engenharia Mecânica.
Cria 1 cargo de auxiliar de Laboratório no Departameno de Biologia Animal.
Abre suplementar à Unidade Departamento de Biologia Animal destinados à confecção de bancadas para as instalações do Laboratório de Biologia Geral, à Unidade Comissão Permanente de Concurso Vestibular destinados à aquisição de máquina impressora, à Unidade Serviço de Obras e Projetos destinado à confecção de placas de sinalização, feitio de cerca e execução de caixa de água, serviço de desmatamento, conservação de gramados, manutenção do campus e aquisição de material para marcenaria, despesas postais e aquisição de jornais da seção de protocolo e arquivo, locação de xerox, conservação e limpeza, manutenção de veículos, pagamento de seguros, manutenção de escritório de representação no Rio, pagamento de água, luz e telefone e aquisição de mobiliário.
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a Fundação Unversidade de Brasília e o Instituto Nacional do Livro com a finalidade de proporcionar estágio aos alunos do Departamento de Biblioteconomia.
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e a Superintendência do Desenvolvimento da Região Centro-Oeste com a finalidade de realização no Instituto de Ciências Humanas de curso sobre Planejamento Regional.
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e o Instituto Nacional de Cinema com a finalidade de produção de um documentário a ser executado pelo Departamento de Comunicação da Universidade.
Contrata o professor Ross Alan Douglas na qualidade de professor visitante com a finalidade de compor a banca de Exame de Mestrado do sr. Alfredo Nelson Cabral Serejo, junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Concede pró-labore ao professor visitante Marcus Vinícius Monte Filgueiras a fim de ministrar as aulas de Análise Estrutural junto ao Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tcenologia.
Designa o professor Moysés Jacob Mandel para executor do convênio celebrado entre o Departamento de Assuntos Culturais do Ministério da Educação e Cultura e a Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa o sr. Servio Gama de Almeida da funções de representante do Conselho Diretor da FUB.
Designa a professora Liana Lauria para executora do convênio entre a FUB e Casa do Candango.
Designa o professor Armando Takatsu para a chefia do Departamento de Biologia Vegetal.
Concede licença com vencimento ao professor Frederico Rosa Borges de Holanda;chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo.
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a FUB e o Projeto RONDON esses recursos tem por finalidade permitir o funcionamento do Campus Avançado da Universidade de Brasília no Médio Araguaia os recursos necessários correrão por conta do referido convênio.
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a FUB e o Ministério da Fazenda esses recursos tem por finalidade conceder bolsa de complementação educacional através do Serviço de Orientação e Mercado de Trabalho os recursos necessários correrão por conta do saldo existente no referido convênio.
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a FUB e o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral esses recursos tem por finalidade possibilitar estágio de estudantes de Administração e Comunicação no serviço público os recursos necessários correrão por conta do saldo existente no referido convênio.
Admite o Professor Caio Lossio Botelho, para exercer a função de Adjunto, do Setor de Economia do Instituto Central de Ciências Humanas.
Designa a Comissão composta Professores Oscar Sebastião Leão, Jairo Cantinho Moura, Maria Nazareth Veronese e Doutor Tego Lima Barbosa, para apresentar o anteprojeto de criação do Fundo Rotativo de Assistência Estudantil.
Nomeia o Bacharel Haroldo Galvão Lobo, para o cargo de Técnico de Administração, da Faculdade de Ciências Médicas.
Designa o Professor Domingos Carvalho da silva para representar a Universidade de Brasília na Comissão Coordenadora da segunda semana Nacional do Escritor.
Designa o Professor Ithamar Viana da Silva, para exercer a função de Secretátio Executivo da Faculdade de Tecnologia.
Designa o Engenheiro Gilberto Souza Gomes Job, para exercer a função de Diretor do Departamento de Obras, sem prejuízo do seus vencimentos de Assessor Especial da Reitoria.
Aprova o Plano de Trabalho para a Reorganização Administrativa, serpa executado sub direção da Comissão de Planejamento e Coordenação Geral. Determina a suspensão dos trabalhos dos Resursos de enquadramento de pessoal, até o término dos cursos de especialização para os servidores. Determina que todos os servidores prestem toda a colaboração solicitada pelos referidos técnicos.
Designa a Comissão composta pelos Professores Alcides Abreu, Raimar Richter e Diogo Lordello de Mello, para dar parecer sobre a tese de mestrado apresentada pelo Instrutor Bruno Lúcio Scala Nanzolillo, do Setor de Administração do Instituto Central de Ciências Humanas.
Admite o Doutor Luiz Amazonas de Almeida Teixerira, para exercer a função de Professor Colaborador, para ter exercício junto à Faculdade de Ciências Médicas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 502/75. Designa Jacob Fortes Carvalho para exercer interinamente o cargo comissionado de Chefe de Serviço, junto ao Serviço de Programação e Documentação da Diretoria de Assuntos Acadêmicos.
Concede auxílio moradia ao professor João Cláudio Todorov, do Departamento de Psicologia.
Designa Hildeberto Gonçalves Taveres para exercer a função de Chefe da Assessoria de Planejamento e Controle.
Concede auxílio moradia ao professor, lotado no Departamento de Geografia e História, Henry Hunt Keith.
Aprova o Manual de Serviços da Seção de Protocolo e Arquivo.
Extingue e cria, no Serviço de Alimentação, o cargo de Auxiliar de Serviços.
Constitui comissão composta pelo presidente professor Edson Nery da Fonseca e os professores Fernando Correa Dias, Roberto Cardoso de Oliveira e Flávio Rabelo Versiani, para emitir parecer sobre a transferência do professor Vamireh Chacon De Albuquerque Nascimento da Universidade Federal de Pernambuco.
Dispensa, a pedido, Lúcio Flávio Renault de Moraes, do cargo de Gerente de Administração de Convênios.
Prorroga licença sem vencimentos do Professor Glaucio Ary Dillon Soares.
Concede Auxílio Moradia ao Professor Assistente Plínio Caldeira Brant do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde.
Concede licença sem vencimentos à professora Olivia Ottoni de Souza Campos do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Aceita transferência do professor Vamireh Chacon De Albuquerque Nascimento para o quadro docente, no nível de Titular, sob regime de dedicação exclusiva. Vamireh Chacon De Albuquerque Nascimento foi transferido da Universidade Federal de Pernambuco.
Concede Auxílio Moradia ao Professor Adjunto Chat-Yin Ho do Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas.
Cria uma vaga de escriturário no Serviço de Pessoal.
Concede Auxílio Moradia à Professora Adjunta Jacira da Silva Câmara do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação.
Extingue e cria no Hospital de Sobradinho vaga no cargo de Auxiliar de Enfermagem.
Concede licença sem vencimentos ao professor Jefferson Bueno do Departamento de Administração da FA.
Dispensa, a pedido, a professora Maria Lucília Neves Aires de Alencar do Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação, das funções de membro da Comissão Permanente de Concurso Vestibular.
Designa o professor Alcir Braga Sanches para representante do Departamento Educação Física na Congregação de Carreira do Curso de Medicina.
Constitui Comissão de Licitação sob a presidência de Hildeberto Gonçalves Tavares, Diretor do Centro de Processamento de Dados, composta por José Milton Ferreira, Chefe do Serviço de Material e Carlos Liberto Lopes, Supervisor para realizar Tomada de Preços com o objetivo de adquirir formulários pré-impressos, planos e contínuos.
Concede Auxílio Moradia ao Professor Adjunto Hassan Bolkan do Departamento de Biologia Vegetal.
Extingue no Centro de Processamento de Dados vaga no cargo de Técnico de Administração e cria no mesmo vaga no cargo de Programador.
Designa a professora Jacira Câmara da Silva do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação, para exercer as funções de Coordenador Técnico da Comissão de Avaliação de Ensino-CAE.
Designa Comissão de Licitação sob a presidência de Luiz Mário Marques Couto, Diretor de Assuntos Acadêmicos, composta por Carlos Liberto Lopes, Supervisor e José Milton Ferreira, Chefe do Serviço de Material para realizar Tomada de Preços com o objetivo de adquirir Listas de Ofertas e Anexo de Lista de Oferta para o DAA.
Extingue e cria no Departamento de Medicina Complementar uma vaga para o cargo de Auxiliar de Laboratório.
Concede Auxílio Moradia à Professora Colaboradora Eurípedes da Cunha Dias do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Waldenor Barbosa da Cruz para ser executor do Convênio celebrado entre a FUB e o EXAME Laboratório de Patologia Clínicas Ltda.
Designa o professor Moisés Jacob Mandel para ser executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Ministério da Educação e Cultura.
Designa a professora Vanise de Oliveira Macedo para ser executora do Convênio celebrado entre a FUB e a Prefeitura de São Felipe.
Designa o senhor Pedro Neudo Brito para exercer o cargo em comissão de gerente junto à Assessoria de Planejamento e Controle.
Reclassifica o auxiliar de serviço Uilson Pereira dos Santos para o cargo de Auxiliar de laboratório.
Reclassifica o auxiliar de serviço Ornil Claro Costa para o cargo de Auxiliar de laboratório.
Designa o professor Adalberto Correa Café para responder pela direção da Faculdade de Ciência da Saúde.
Extingue no Centro de Custos Departamento de Medicina Complementar uma vaga para o cargo de Técnico de Laboratório e cria duas vagas para o cargo de Auxiliar de Laboratório.
Extingue no Centro de Custos Serviço de Proteção ao Patrimônio uma vaga para o cargo de Vigilante e cria uma vagas para o cargo de Vigilante.
Concede auxílio moradia ao professor Luiz Pasquali do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biologicas.
Designa o professor Charles Curt Muller para exercer as funções de vice diretor do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Almir Neves de Figueiredo para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Geociência.
Prorroga a licença sem ônus concedida a professora Vilma de Mendonça Figueiredo do Departamento de Ciências Sociais do IH.
Prorroga a licença sem ônus concedida ao professor Mário Antônio Bica de Moraes do Departamento de Física.
Designa o professor Charles Sebastião Mayer para exercer as funções de representande do Departamento de Desenho junto à Congregação de Carreira do Curso de Arquitetura.
Concede auxílio moradia ao professor Ricardo Roberto de Araújo Lima do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensar a professora Ednar Guedes Pereira das funções Representante do Departamento de Geociências junto a Congregação de Carreiras do Curso de Agronomia.
Extingue no Centro de Custos Departamento de Psicologia uma vaga para o cargo de Auxiliar de serviços e cria uma vagas para o cargo de Auxiliar de serviços.