Nomeia Paulo César Mendonça de Freitas para o cargo de Farmaceutico NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Amélia Vieira da Rocha e Silva, ocorrida em 14/04/1992.
Nomeia José Aragão Pimentel Filho para o cargo de Médico/Anestesiologia NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Waldir Rudolfo Jacobs, ocorrida em 17/05/1991.
Nomeia Ana Terez Conceição Santos para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Luzia Di Lourenzo Marciano dos Santos, ocorrida em 16/05/1991.
Nomeia Ester Alves Santana para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Mario de Paula e Silva Cabral, ocorrida em 14/05/1991.
Nomeia Miriam José Valente para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Eliana Glória de Paula Peixoto, ocorrida em 20/05/1991.
Nomeia Maria Aparecida Satiro Soares para o cargo de Farmaceutico Bioquímico NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Ed Luiz Ribeiro, ocorrida em 13/03/1995.
Nomeia Alexandre Vaz Costa para o cargo de Técnico em Laboratório/Biotecnologia, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da posse em outro cargo inacumulável de Fábio Nakamura Noda.
Nomeia Edberto Lopes dos Santos Júnior para o cargo de Técnico de Laboratório/Imunologia, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Mariza A. de Sousa.
Nomeia Pedro Wgilson Granjeiro de Oliveira para o cargo de Assistente em Administração, lotado na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria das Graças Pereira.
Nomeia Nilza de Jesus, para o cargo de Auxiliar de Laboratório/Histologia e Embriologia, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Readaptação de Nilma Pires da Silva.
Nomeia Maria Cristina Vilela Oliveira da Silva, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Inácio Vieira da Silva, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Cristiane Pinheiro Marques, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Leila Kelri de Sousa Mesquita, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Magaly dos Santos Domingos, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Januaceles Pereira da Silva Sena, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Valdenis de Deus Alves, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Rene da Silva Pereira, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Neuza Chaves de Matos, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Sebastião Gonçalves Júnior, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Jaqueline Carneiro Lobo, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Wilton Keiti Inaba, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Anita Porto Martins, para o cargo de Auxiliar de Cozinha, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Marlene Silva Couto, para o cargo de Atendente de Consultório, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Paulo Gustavo de Araújo Paiva, para o cargo de Almoxarife, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Asenclever Oliveira Dias Lopes, para o cargo de Atendente de Consultório, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Eliane Gonçalves do Nascimento, para o cargo de Atendente de Consultório, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Fábio Viana Fernandes da Silveira, para o cargo de Atendente de Consultório, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Adriana Maria Antunes Netto Carreira, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 3339.
Nomeia Terezinha Alves Bezerra, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 3339.
Nomeia Alzira Ferreira da Silva, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Valto Cardoso da Silva, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Selma Maria de Almeida, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Jeane Sarmento de Souza, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Terezinha Andalecio Montizuma, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Joice Asevedo Souza, para o cargo de Atendente de Consultório, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Irineu Francisco do Nascimento Barbosa, para o cargo de Atendente de Consultório, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Mauro de Deus Passos, para o cargo de Atendente de Consultório, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Eduardo Antônio dos Santos Júnior, para o cargo de Atendente de Consultório, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Dayse Marie Oliveira, para o cargo de Atendente de Consultório, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Tatya Maria dos Santos Pimentel, para o cargo de Farmacêutico Bioquímico, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Etevaldo Marques Barbosa, para o cargo de Farmacêutico, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Helcia Chrystiane Correa Silva, para o cargo de Farmacêutico, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Márcia Helena Laranjeira, para o cargo de Farmacêutico, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Maria Cristina Falcão Sarciotto Catunda para o cargo de Psicólogo/Clínico, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Aposentadoria de Oraida M. de Abreu Gomes dos Santos.
Nomeia Marina Rodrigues Gomes para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotada na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente da Aposentadoria de Gladis Maria Pedo, ocorrido em 11/05/1992.
Nomeia Moacir Araújo Filho para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente da demissão de Aparecida Matos de Lima, ocorrido em 29/06/1992.
Nomeia Kleber de Araújo Leal Ferreira para o cargo de Médico/anestesiologia, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Waldir Rudolfo Jacobs.
Nomeia José Joaquim Vieira Júnior para o cargo de Médico/Cirurgia cardiovascular, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Walter A. Ferreira Esteves.
Nomeia Antonio Mannarino para o cargo de Médico/Cirurgia geral, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Carlos E. Borges Passos.
Nomeia Sheyla Gomes da Silva para o cargo de Médico Ginecologista, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Fabíola de Aguiar Nunes.
Nomeia Hilda Mara Kupke, para o cargo de Fonaudiólogo, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Cleber de Araújo Ferreira, para o cargo de Médico/Anestesiologia, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Rosana Maria Silva de Oliveira, para o cargo de Médico/Cardiologia, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Achilles Alves de Levy Machado, para o cargo de Médico/Cirurgia Geral, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Marcelo Palmeira Rodrigues, para o cargo de Médico/Clínica Médica, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 3339.
Nomeia Carmem Dea Ribeiro de Paula, para o cargo de Médico/Clínica Médica, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 3339.
Nomeia Leda do Carmo Marques, para o cargo de Médico/Ginecologista, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Salete da Silva Rios, para o cargo de Médico/Ginecologista, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Marlucia Lima de Andrade, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Elza Vieira do Nascimento, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Gesilenye Finney dos Santos Silva, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Claudiney Rodrigues Alves, para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Redistribuição, conforme Portaria SAF nº 2853.
Nomeia Sandra Matsue Kishimoto para o cargo de auxiliar administrativo NI-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de José Maciel Lima, ocorrida em 11/09/1992.
Nomeia Claúdia Regina Mercon de Vargas para o cargo de assistente social NS-D-III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Rosa Ferreira da Silva, ocorrida em 26/04/91.
Nomeia Marilene Cardoso Dias para o cargo de assistente social NS-D-III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Cleonice de Sousa Ferreira Santos, ocorrida em 24/12/91.
Nomeia Soraya Djanira Wakim Baptista para o cargo de assistente social NS-D-III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Tereza C. Lins Amaral, ocorrida em 15/04/92.
Nomeia Selma Janes Regino para o cargo de assistente em administração NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da transferência de M. Gilda de F. A. Gonçalves, ocorrida em 06/08/92.
Nomeia Sonia Ferreira de Souza para o cargo de assistente em administração NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Fabrício Fonseca de Melo, ocorrida em 14/09/92.
Nomeia Mary Sande Pinheiro para o cargo de assistente em administração NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da transferência de João Batista Rosa de Oliveira, ocorrida em 28/07/92.
Nomeia Sueli Nery para o cargo de assistente em administração NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Francisco A. de Vasconcelos, ocorrida em 03/04/92.
Nomeia Lourival José Costa para o cargo de desenhista projetista NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Edison M. E. Silva, ocorrida em 26/02/91.
Nomeia José Alfredo Noronha Viana para o cargo de pedagogo NS-D-III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Luiza Maria da Rocha Nogueira, ocorrida em 24/12/91.
Nomeia Gleidson Soares Ribeiro Silveira para o cargo de Técnico de laboratório/química NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Jayme Vieira, ocorrida em 31/10/91.
Nomeia Hilton Dias da Rocha para o cargo de Técnico em eletricidade NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de José Guilherme Filho, ocorrida em 19/03/91.
Nomeia Marco Antonio Garcez Bueno para o cargo de Técnico em eletricidade NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Osmar de Souza Bezerra, ocorrida em 19/03/91.
Nomeia Sandra Maria de Castro Carvalho para o cargo de Pedagogo NS-D-III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Lúcia M. da França Rocha, ocorrida em 22/05/92.
Nomeia Antonio Augusto Rocha Lopes para o cargo de Engenheiro civil NS-D-III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da ascensão funcional de Laura Maria Coutinho, ocorrida em 26/03/91.
Nomeia Erci Lázaro dos Santos para o cargo de Operador de Caldeiras NI-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração, a pedido, de Dinan José de Oliveira, ocorrida em 01/12/89.
Nomeia Antonio Carlos Gomes para o cargo de Técnico de mecânica NI-C-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Francisco Frias Neto, ocorrida em 03/09/90.
Nomeia Ana Maria Alves Dagoberto para o cargo de Auxiliar de cozinha NA-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Antonia de Souza Santos, ocorrida em 30/12/92.
Nomeia Roberto Tavares Fernandes para o cargo de Técnico em audiovisual NI-D-V, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração a pedido de Lusia Maria G. Lima, ocorrida em 11/12/91.
Nomeia Dalva Maria Carneiro Silva para o cargo de Contador NS-D-III, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da posse em outro carga inacumulável de Fabíola Abrahim Santoro, ocorrida em 03/12/92.
Nomeia Antônio Maria de Araújo Souza para o cargo de Eletricista NI-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Maciel Rosendo dos Santos, ocorrida em 12/02/92.
Nomeia Venceslau Ferreira Couto Junior para o cargo de Auxiliar Operacional NA-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Márcio Antonio da Silva, ocorrida em 26/10/92.
Nomeia Antonio Ricardo Malta de Azevedo para o cargo de Motorista NI-D-I, do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na DRH, em vaga decorrente da aposentadoria de Sabino Lorenço Neto, ocorrida em 06/04/92.
Nomeia Eleandra de Sousa Martins para o cargo de Assistente de Audio/Vídeo/Vídeo-Tape, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, na vaga decorrente da posse de Marcus Vinícius C. de Holanda, em outro cargo inacumulável.
Nomeia Maria Luiza de Souza Rodrigues para o cargo de Assistente em Administração NI-C-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da Exoneração de Eliane Souza dos Santos.
Nomeia Antônio Delnair de Lacerda para o cargo de Assistente em Administração NI-C-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da Aposentadoria de Ademir da Costa Pinto.
Nomeia Mirian Machado Fernandes para o cargo de Assistente em Administração NI-C-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da Aposentadoria de João Izabel de Souza.
Nomeia Júlia de Cássia Nunes Fontes para o cargo de Assistente em Administração NI-C-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da Aposentadoria de Maria da Conceição Senna.
Nomeia Giovani Veloso Peixoto para o cargo de Auxiliar Administrativo NI-D-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da Exoneração de Heloisa Solino Evelim.
Nomeia Luciano Demetrio de Araújo para o cargo de Auxiliar Administrativo NI-D-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da Ascensão funcional de Marilda Veloso Peixoto.
Nomeia Rogério Alencar Pereira de Sousa para o cargo de Técnico de Laboratório/Biologia NI-C-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da exoneração de Maria Rija B. Dutra, ocorrida em 27/06/90.
Nomeia Adair Batista da Silva para o cargo de Vigilante NI-D-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente da ascenção funcional de Marcos Valério Gonçalves, ocorrida em 18/03/93.
Nomeia Luciene da Silva Saldanha para o cargo de Recepcionista NA-C-I, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Geraldo Ferreira do Carmo, ocorrida em 21/09/92.
Nomeia Marcone Dias dos Santos para o cargo de Pedreiro NA-D-V, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de ascenção funcional de Francisco Messias da Silva, ocorrida em 18/03/93.
Nomeia Floriano Ferreira de Souza para o cargo de Pedreiro NA-D-V, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Izaias Sebastião dos Santos, ocorrida em 04/08/92.
Nomeia Everaldo José da Silva para o cargo de Enfermeiro do Trabalho NS-D-III, do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação na DRH, em vaga decorrente de aposentadoria de Maria da Graça Moura, ocorrida em 01/04/91.
Nomeia Orlando Pereira da Silva para o cargo de técnico de laboratório/oficina de marcenaria NI C I do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação na DRH em vaga decorrente da aposentadoria de Adelcilio Rocha de Sousa, ocorrida em 22/03/93.