Exonera, a pedido, o servidor João Luis Belo Amaral, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, com lotação na Direção da Faculdade de Ciências da Saúde.
Exonera, a pedido, a partir de 14/09/1995, o servidor Alberto Peribanez Gonzalez, ocupante do cargo de Médico, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde.
Exonera, a pedido, o servidor Geraldo José de Oliveira, ocupante do cargo de Técnico em Artes gráficas, com lotação na Direção da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa a servidora Ana Cristina da Costa Carolino, ocupante do cargo de Recepcionista, para exercer a função de Secretária (FG-4) da Faculdade de Ciências da Saúde/FS.
Dispensa, a pedido, a partir de 12/12/93 o servidor Francisco Afonso Liberato da função de Assistente de Direção da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor Luiz Carlos Preira para a função de Assistente da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, a pedido, a servidora Lúcia Helena Curado Porto, da função de Encarregado do posto avançado, da Diretoria de Administração Acadêmica, junto a Faculdade de Saúde.
Designa o servidor Neymar Pascoal Ribeiro, para exercer junto à Faculdade de Ciências da Saúde, a função de Encarregado do posto avançado da Diretoria de Administração Acadêmica.
Nomeia Andréa Barretto Motoyama, candidata habilitada em 2º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 59/2006, publicado no DOU de 22/03/2006, e Edital de Homologação nº 252/2006, publicado no DOU de 06/06/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 313033, do Quadro de Pessoal Pemanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, em vaga decorrente da aposentadoria de Carlos Roberto Mota Pelegrino, ocorrida em 24/07/2006.
Nomeia Mônica Valero Singh, candidata habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório n. 24/2003, publicado no DOU de 01/07/2003, e Edital de Homologação n. 26/2003, publicado no DOU de 14/10/2003, para o cargo de Professora Adjunta MSC 1 D DE, código de vaga n. 647423, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Farmacêuticas, em vaga decorrente da Lei n. 8.618/1993, publicada no DOU de 05/11/1993.
Dispensa, a partir de 12/12/97, por término de mandato, a servidora Paulina de Freitas Targino, da função de Diretora da Faculdade de Ciências da Saúde.
Dispensa, a partir de 12/12/97, por término de mandato, o servidor Osmar Riehl, da função de Vice-Diretor da Faculdade de Ciências da Saúde.
Designa o servidor Mourad Ibrahim Belaciano, para exercer a função de Diretor, da Faculdade de Ciências da Saúde, com reserva de revogação (processo nº 23106.003842/97-91).
Designa o servidor Paulo Sérgio França, para exercer a função de Vice-Diretor, da Faculdade de Ciências da Saúde, com reserva de revogação (processo nº 23106.003842/97-91).
Nomeia Ximena Pamela Cláudia Díaz Bermúdez para o cargo de Professor Assistente, código de vaga nº 631541, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde, em vaga decorrente da aposentadoria de Ruth de A. C. Almeida, ocorrida em 20/10/92.
Designa a servidora Dirce Guilhem de Matos, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para responder como Diretora (CD-4) da FS/Faculdade de Ciências da Saúde, durante o período de férias do servidor Reynaldo Felipe Tarelho, no período de 17/12/2003 a 30/01/2003.
Aprova ad referendum a recondução da Professora Rita de Cássia Coelho de Almeida Akutsu para a função de membro titular da Câmara de Assuntos Comunitários, na condição de representante da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília.
Reconduz a servidora Yolanda Mercedes Silva Campos (NUT) por mais dois anos, como membro titular da Câmara de Extensão, representando a Faculdade de Ciências da Saúde; e designa a servidora Lilian Marly de Paula (ODT) como membro suplente da Câmara de Extensão, representando a Faculdade de Ciências da Saúde, em substituição a servidora Rosa Maria Silvestre (ODT).
Reconduz as professoras Stelia Maris Hildebrand (ENF) e Ximena Pamela Cláudia Diaz Bermudez (DSC) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente (CCD), como representantes da Faculdade de Ciências da Saúde (FS).
Dispensa, por término de mandato, os professores Eliane Said Dutra (NUT) e Reynaldo Felipe Tarelho (ODT) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Carreira Docente (CCD), como representantes da Faculdade de Ciências da Saúde e designa as professoras Stella Maris Hildebrand (ENF) e Ximena Pamela Claudia Díaz Bermúdez (DSC) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à CCD, como representantes da Faculdade de Ciências da Saúde.
Reconduz a professora Kênia Mara Baiocchi Carvalho/NUT à função de membro titular da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representante da FS/Faculdade de Saúde e designa a professora Raquel Braz Assunção Botelho/NUT à função de membro suplente da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representante da FS/Faculdade de Saúde.
Reconduz a professora Anadergh Barbosa de Abreu Branco/DSC à função de membro titular da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representante da FS/Faculdade de Ciências da Saúde.
Homologa a Pontuação para a Promoção Funcional Docente para a Classe E, com denominação de Professor Titular na Carreira, da Faculdade de Ciências da Saúde.