Homologa resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório da professora Maria Márcia Murta (QUI/IE), referente ao período de 01/11/1996 a 30/06/1998, conforme parecer favorável de Comissão constituída pela Resolução nº 0015/1998 do Instituto de Ciências Exatas.
Homologa resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório da professora Cláudia Jorge do Nascimento (QUI/IE), referente ao período de 01/10/1996 a 31/05/1998, conforme parecer favorável da Comissão constituída pela Resolução nº 0012/19998 do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Marta Leuzina Arruda, da função de Secretária, do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Ilmara Delma Lustosa Bastos, para exercer a função de Secretária Interina, do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Maria Marta Leuzina Arruda, para exercer a função de Assistente, do Instituto de Ciências Exatas.
Concede dispensa, por término de mandato, a partir de 18/08/1998, os servidores Maria de Fátima Ramos Brandão (CIC) e Júnio Márcio Rosa Cruz (IF) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Ciências Exatas junto ao Conselho de Administração. Designa, ainda, a partir da mesma data supracitada, os servidores Claudete Ruas (EST) e Taís Augusto Pitta G. Cotta (QUI) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Ciências Exatas junto ao Conselho de Administração.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor George Freitas von Borres.
Designa Chang Chung Yu Dorea , Professor Titular, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas durante as férias do titular Ricardo Pezzuoi Jacobi de 07/08/2006 a 21/08/2006, UnBDOC nº 55928/2006.
Homologa a aprovação do servidor Nigel John Edward Pitt na Avaliação de Estágio Probatório para Professor Adjunto, conforme parecer favorável pela Resolução nº 21/1999 da Direção do Instituto de Ciências Exatas.
Concede dispensa a pedido aos servidores Noraí Romeu Rocco (IED) e Otil Lara (FIS) das funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 15/09/1998. Designa, ainda, os servidores Gerson Henrique Pfitscher (CIC) e Haidée Poubel Werneck (MAT) para exercer as funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 15/09/1998.
Dispensa, a pedido, o Servidor Noraí Romeu Rocco, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS da função de Diretor (CD-4) do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Dispensa, a pedido, o servidor Marçal de Oliveira Neto, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS , da função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Designa o servidor Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor pro tempore do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Pavel Zalesski, lotado no Instituo de Ciências Exatas, ocupante do cargo de Professor Titular, matrícula n. 487066.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas durante as férias da titular Ilmara Delma Lustosa Bastos, de 1º/09/2006 a 15/09/2006.
Dispensa, por término de mandato, os professores José Ângelo Belloni (EST) e Li Weigang (CIO) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Exatas (IE), a partir daquela data;Designa professores Maria Elenita Menezes Nascimento (CIO) e Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo (MAT) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Exatas (IE), a partir daquela data.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Ricardo Pezzuol Jacobi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 12/12/2007.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 12/12/2007.
Designa o servidor Noraí Romeu Rocco, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 12/12/2007.
Designa a servidora Maria Emília Machado Telles Walter, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretora do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 12/12/2007.
Designa o servidor Jurandir Rodrigues de Souza, para exercer a função de Coordenador de Curso de Extensão, junto ao Instituto de Ciências Exatas, tendo em vista o constante do M. DEX 278/95.
Designa a servidora Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi, para exercer a função de Subcoordenadora do Curso de Extensão, junto ao Instituto de Ciências Exatas, tendo em vista o constante do M. DEX 278/95.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular llmara Delma Lustosa Bastos, de 2/1/2008 a 15/1/2008.
Dispensa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos, ocupante do cargo de professor assistente, da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Tânia Schmitt, ocupante do cargo de professor assistente, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a servidora Haydée Werneck Poubel, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Diretora (CD-4) do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Designar o professor Jurandir Rodrigues de Souza (QUI) para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 31/10/1995. II - Designa a professora Maria de Fátima Rodrigues Makiuchi (FIS) para exercer a função de Coordenadora de Extensão (Suplente) do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 31/10/1995.
Designa o servidor Ricardo Pezzuol Jacobi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para, por 90 (noventa) dias, exercer a função (CD-4) de Diretor pro tempore do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor (CD-4) do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário (FG-3) do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias do titular Ilmara Delma Lustosa Bastos, de 02/01/2007 a 21/02/2007.
Designa a servidora Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda, de 20/12/2006 a 29/12/2006.
Aprova ad referendum a recondução das Professoras Aletela Patrícia Favacho de Araújo e Claudete Ruas para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, na condição de representantes do Instituto de Ciências Exatas.
Aprova ad referendum a recondução dos Professores Noraí Romeu Rocco e Antônio Eduardo Gomes para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Planejamento e Orçamento (CPO), na condição de representantes do Instituto de Ciências Exatas (lE).
Reconduz os professores João Carlos do Nascimento de Pádua/MAT e Claudete Ruas/EST às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CCD/Câmara de Carreira Docente, como representantes do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Reconduz o professor João Carlos do Nascimento de Pádua para a função de membro titular da Câmara de Carreira Docente, como representante do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, por término de mandato, os professores Marcelo Ladeira/CIC e Tânia Schmitt/MAT das funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IE/Instituto de Ciências Exatas e designa os professores Rui Seimetz/MAT e Murilo Silva de Camargo/CIC às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IE/Instituto de Ciências Exatas.
Reconduz os professores João Carlos Nascimento de Pádua (MAT) e Claudete Ruas (EST) às funções de membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Carreira Docente (CCD), como representante do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Aprova ad referendum a recondução dos Professores Claudete Ruas e Wilson Henrique Veneziano para as funções de membros titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão, na condição de representantes do Instituto de Ciências Exatas (IE).
Prorroga os mandatos do docente Nigel John Edward Pitt (IE) e do discente Raul Pietricovsky Cardoso (IPOL), na comissão que revisa o projeto da Universidade de Brasília no âmbito do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI, até a data de 08/02/2011, e designa em substituição aos membros supracitados, a docente Rozana Reigota Naves (IL) e o discente Gustavo Henrique Gonçalves de Paiva (IQ ), e designa a docente Simone Perecmanis (FAV) e o discente Daniel Dantas P. Amorim (IPOL).
Homologa Pontuação para a Promoção Funcional Docente para a Classe E, com denominação de Professor Titular na Carreira do Instituto de Ciências Exatas.