Dispensa a servidora Albanete Alves Burity, ocupante do cargo de assistente em administração, da função de secretária do Reitor do Gabinete do Reitor.
Designa o servidor Silvan Carlos de Azevedo Campos, ocupante do cargo de assistente em administração, para exercer a função de secretário do reitor do Gabinete do Reitor.
Designa Margrit Dutra Schmidt para responder pelo cargo, em comissão, de Assessor Especial do Gabinete do Reitor.
Exonera, a pedido, Paulo Freire Silva do cargo de Chefe de Gabinete, do Gabinete do Reitor.
Nomeia o Senhor Rodrigo José de Paula e Silva Caetano para exercer o cargo de Chefe da Assessoria de Comunicação Social, do Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, o professor Walter Ramos da Costa Porto da função de Chefe de Gabinete do Reitor.
Designa o Dr. Juracy da Costa Andrade para exercer o cargo em comissão, de Chefe do Gabinete do Reitor.
Designa a secretária D-1 Angela Maria Oliveira Luz para responder pelo cargo de Secretária D-2.
Designa a servidora Maria Helena Novais Faria para exercer a função de Chefe do Gabinete do Reitor.
Designa Helena Luna Ferreira para exercer a função de Assessor Especial do Reitor.
Dispensa, a pedido, a professor Maria Lucília Neves Aires do cargo de Chefe do Gabinete do Reitor a partir de 16/08/1985.
Designa a servidora Viviane Vieira Coutinho Sabina, para exercer, pro tempore, o cargo de Chefe do gabinete do reitor, ocupante do cargo de Técnica em assuntos educacionais.
Designa Hélio Doyle para o cargo em comissão de Assessor de Relações Públicas e Imprensa do Gabinete do Reitor.
Dispensa a Servidora Maristela Abad, da função de Secretária do Chefe de Gabinete (FG-7).
Designa a Servidora Sevy Portes Cavalcanti para exercer a função de Secretária do Chefe de Gabinete (FG-7).
Dispensa, a servidora Geralda Dias Aparecida, da função de Assessor Especial (CD-3), do Gabinete do Reitor.
Aprova o acesso do professor Jorge Gomes do Cravo Barros, do Departamento de Geociências, ao nível de Adjunto I, com efeitos suspensos até a ocorrência de vaga para viabiliza-lo ou até 31/12/84, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 2.036/83.
Nomeia Erico Hoff Pires, candidato(a) habilitado(a) em 2º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Audiovisual NI A I, código de vaga nº 707650, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Gabinete do Reitor, em vaga decorrente da exoneração de Roberto Tavares Fernandes, ocorrida em 12/2/1996.
Reconduz, de acordo com o disposto no inciso VII, art. 18, seção 1, do Estatuto da UnB, publicado no DOU n° 07, de 11/01/1994, a servidora Thereza Cristina Carvalho Santos (CIORD) à função de Representante Suplente dos Centros Vinculados à Reitoria junto ao Conselho de Administração, a partir de 16/04/1999.
Designa o servidor Luiz Basílio Rossi para exercer a função de Assessor Especial (CD-3) do Gabinete do Reitor.
Designa a senhora Viviane Aronowicz Curi para o cargo de Assessora Especial do Gabinete do Reitor, junto à Prefeitura.
Dispensa, a pedido, o Assistente em Administração Roberto Bezerra da função de Secretário Geral da Reitoria, do Gabinete do Reitor, conforme Memorando SGR nº 0028/2000.
Dispensa a Professora Maria Jaci Toffano da função de Chefe de Gabinete do Reitor.
Designa o Professor Jurandir Rodrigues de Souza, ocupante da função de Assessor do Vice-Reitor, para ocupar a função de Chefe de Gabinete do Reitor.
Exonera a Senhora Dóris Santos de Faria, do cargo de Chefe do Laboratório de Estudos do Futuro do Gabinete do Reitor.
Dispensa o Professor Jurandir Rodrigues de Souza das funções de Assessor do Vice-Reitor e de Chefe de Gabinete do Reitor.
Dispensa Ivônio Nunes do cargo de Chefe de Gabinete do Reitor.
Designa o professor José Saraiva para o cargo de Chefe de Gabinete do Reitor.
Nomeia o Senhor Rodrigo de Mello Falcão Rodrigues para exercer a função de Chefe do Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, a partir de 04/06/1999, tendo em vista o constante do memorando GRE/113/99, o servidor Luiz Basilio Rossi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Gabinete (CD-4) do Gabinete do Reitor.
Designa a servidora Albanete Alves Burity, para exercer a função de Secretária do Reitor (FG-2), do Gabinete do Reitor.
Designa Frederico Brasiliense para exercer o cargo, em comissão, de Assessor Especial do Gabinete do Reitor, junto ao Serviço de Apoio Artístico-Cultural, da Diretoria de Ação Comunitária.
Exonera a Senhora Ana Maria Corsini Veiloso da função de Coordenadora do Cerimonial do Gabinete do Reitor.
Exonera, a pedido, o senhor Henrique de Souza Novaes da função de chefe do Laboratório de Estudos do Futuro do Gabinete do Reitor.
Nomeia a Senhora Cláudia Pereira de Melo para exercer a função de Coordenadora do Cerimonial do Gabinete do Reitor.
Nomeia o senhor Henrique de Souza Novaes, para exercer a função de Chefe do Laboratório de Estudos do Futuro (CD-4) do Gabinete do Reitor (GRE).
Nomeia o senhor Elias Tavares de Araújo para exercer o cargo de assessor (CD-4) junto ao Gabinete do Reitor .
Dispensa, por aposentadoria, a partir de 02/04/1996, a servidora Núbia David Macedo da funão de Assessor Especial (CD-3), do Gabinete do Reitor.
Designa a servidora Núbia David Macedo para exercer a função de Assessor Especial (CD-3) do Gabinete do Reitor.
Nomeia, tendo em vista o constante do memorando GRE/117/99, o Senhor Paulo Freire Silva, para exercer o cargo de Chefe do Gabinete (CD-4), Pro Tempore, do Gabinete do Reitor.
Exonera o Senhor Rodrigo José de Paula e Silva Caetano da função de Chefe da Assessoria de Comunicação Social, do Gabinete do Reitor.
Designa o Luiz Gonzaga Figueiredo Motta, ocupante do cargo de Professor, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Chefe da Assessoria de Comunicação Social, do Gabinete do Reitor.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 415/2008, que exonerou, a Senhora Dóris Santos de Faria do cargo de Chefe do Laboratório de Estudos do Futuro do Gabinete do Reitor.
Exonera a Senhora Dóris Santos de Faria do cargo de Chefe da Assessoria de Estudos do Futuro do Gabinete do Reitor.
Nomeia a Ana Flávia Granja e Barros, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais do Gabinete do Reitor.
Dispensa o servidor Armindo Cardoso de Matos da função de Encarregado de Auditórios do Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, a servidora Morgana Rodrigues Ribeiro,ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais,da função de Secretária (FG-2) do Gabinete do Reitor(GRE) .
Designa a servidora Morgana Rodrigues Ribeiro,ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais,para exercer a função de Secretária (FG-1) do Gabinete do Reitor(GRE) .
Dispensa, a pedido, o servidor Erico Paulo Siegmar Weidle da função de Assessor (CD-3), do Gabinete do Reitor.
Designa a servidora Maristela Abad para exercer a função de Assessora Especial do Reitor (CD-4), do Gabinete do Reitor.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1612/1996, que nomeou Maria Elza Miranda Ataíde, para o cargo de Assessor Especial do Gabinete do Reitor (CD-4).
Nomeia a Senhora Núbia David Macedo para exercer o cargo de Assesora do Reitor (CD-4) do Gabinete do Reitor.
Exonera o garçom Raimundo Espedito Sousa Madeira, lotado no Gabinete do Reitor.
Designa o servidor Odilon Marcuzzo do Canto para exercer a função de Encarregado de projetos especiais (FG-7) junto ao Gabinete do Reitor.
Exonera o garçom Francisco das Chagas Reis Gonçalves, lotado no Gabinete do Reitor.
Nomeia o Senhor Aldo Paviani, para exercer o cargo de Assessor do Reitor (CD-4), do Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/07/1996, o servidor Silvan Carlos de Azevedo Campos, da função de Coordenador de Apoio Administrativo (FG-2), do Gabinte do Reitor.
Designa o servidor Silvan Carlos de Azevedo Campos para exercer a função de Assistente do Reitor (FG-1), do Gabinte do Reitor.
Dispensa a servidora Alice Maria Falquetto, da função de Secretário do Reitor (FG-2), do Gabinete do Reitor.
Designa o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, para responder como Chefe do gabinete do reitor, durante o período de férias da titular Maria Jaci Toffano, de 09/07/2007 a 23/07/2007.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria Nº 0780/1997, que tornou sem efeito o Ato da Reitoria nº 1.612/1996, que nomeou Maria Elza Miranda Ataíde, para o cargo de Assessor Especial do Gabinete do Reitor( CD-4).
Exonera a servidora Maria Elza Miranda Ataíde, da função de Assessor Especial (CD-4), do Gabinete do Reitor.
Autoriza a cessão do professor Cid Ferreira Lopes Filho para exercer o cargo em comissão de chefe de gabinete do Ministro de Estado da Integração Nacional.
Dispensa, a pedido, da função de Assessor do Reitor do Gabinete do Reitor, o Assistente em Administração, Carlos Vieira Mota.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenador Substituto do Núcleo de Tecnologia da Informação do Gabinete do Reitor, o Professor Leonardo Lazarte.
Exonera, a pedido, o servidor Ricardo Chaves de Rezende Martins, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, código de vaga nº 312065, com lotação no GRE/Gabinete do Reitor, a partir de 03/11/2005.
Dispensa, a pedido, a servidora Morgana Rodrigues Ribeiro, ocupante do cargo de Técnica em Assuntos Educacionais, da função de Secretária do Reitor (FG-1), do GRE/Gabinete do Reitor, a partir de 14/11/2005.
Dispensa, a pedido, o servidor Luiz Alves Rosa, ocupante do cargo de Motorista, da função de Encarregado (FG-6), do GRE/Gabinete do Reitor, a partir de 14/11/2005.
Dispensa, a pedido, a servidora Viviane Vieira Coutinho Sabino, Técnica em Assuntos Educacionais, da função de Chefe do Gabinete do Reitor (CD-4), a partir de 14/11/2005.
Designa a Senhora Angela Lima para exercer a função de Assessora do Reitor (CD-4), a partir de 14/11/2005.
Designar o servidor Wilton Barroso Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Assessor do Reitor (CD-4) do GRE/Gabinete do Reitor, a partir de 14/11/2005.
Designa a servidora Maria Jaci Toffano, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (CD-4) do Gabinete do Reitor, a partir de 14/11/2005.
Reconduz o Assistente em Administração Wilde José Pereira, a partir de 14/11/2005, à função de Assistente do Reitor, do Gabinete do Reitor.
Reconduz a Economista Nair Aguiar de Miranda à função de Assessora do Reitor, do Gabinete do Reitor, a partir de 14/11/2005.
Reconduz ao cargo de Assessor do Reitor, do Gabinete do Reitor (GRE), José Fernando Uchôa Tenório, a partir de 14/11/2005.
Reconduz ao cargo de Assessora do Reitor, do Gabinete do Reitor (GRE), Ermelina da Silva Paula, a partir de 14/11/2005.
Reconduz ao cargo de Assessora do Reitor, do Gabinete do Reitor, Núbia David Macedo, a partir de 14/11/2005.
Reconduz, a partir de 14/11/2001, a senhora Ana Maria Corsini Velloso para exercer a função de Coordenadora de Cerimonial (CD-4) do Gabinete do Reitor (GRE).
Nomeia Dóris Santos Faria para o cargo de Chefe de Assessoria de Estudos do Futuro, do Gabinete do Reitor (GRE), a partir de 14/11/2005.
Designa Antônia Célia Barros Lins Bonfim, Assistente em Administração, para a função de Assistente do Reitor, a partir de 14/11/2005.
Designa Elson Rodrigues de Souza, Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Assistente do Reitor, do Gabinete do Reitor (GRE), a partir de 14/11/2005.
Reconduz Flávia Ribeiro Machado, Assistente em Administração, à função de Assistente do Reitor, do Gabinete do Reitor (GRE), a partir de 14/11/2005.
Reconduz Almir Virgílio da Silva, ocupante do cargo de Motorista, à função de Encarregado do Gabinete do Reitor (GRE), a partir de 14/11/2005.
Reconduz ao Gabinete do Reitor (GRE), ao cargo de Coordenadora de Cerimonial, a senhora Ana Maria Corsini Velloso, a partir de 14/11/2005.
Reconduz, a partir de 14/11/2001, a senhora Ermelina da Silva Paula, para exercer a função de Assessora do Reitor (CD-.4) do Gabinete do Reitor.
Reconduz à função de Assessora do Reitor, do Gabinete do Reitor (GRE), a partir de 14/11/2005, a Técnica em Assuntos Educacionais Maria Nadje Moura Carvalho Costa.
Reconduz, a partir de de 14/11/2001, a servidora Nair Aguiar de Miranda, ocupante do cargo de Economista, para exercer a função de Assessora do Reitor (CD-4) do Gabinete do Reitor (GRE).
Reconduz, a partir de 14/11/2001, a senhora Maria Heloisa Moojen Mangoni, para exercer a função de Assessora do Reitor (CD-4) Gabinete do Reitor (GRE).
Reconduz, a partir de 14/11/2001, a servidora Maria Nadje Moura Carvalho Costa, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Assessora do Reitor (CD-4) do Gabinete do Reitor (GRE).
Designa a Assistente em Administração Polyanna Serejo Freire da Silva, a partir de 14/11/2005, à função de Secretária do Gabinete do Reitor (GRE).
Concede progressão por Capacitação Profissional aos servidores relacionados, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a partir da data do efeito financeiro.
Dispensa, a pedido, a aprtir de 02/10/1995, o servidor Iron Jesus de Almeida da função de Chefe da Seção de Arquivo e Documentação (FG-5) do Gabinete do Reitor.
Designa o servidor Iron Jesus de Almeida para exercer a função de Secretário de Apoio Administrativo (FG-4) do Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, a partir de 02/12/93 o servidor Fernando Gonçalves de Menezes da função de chefe da Seção de Apoio do Gabinete do Reitor.
Designa o servidor Elson Rodrigues de Souza, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Gabinete do Reitor durante o período de férias da titular Maria Jaci Toifano, de 2/1/2008 a 31/1/2008.
Dispensa, a pedido, a partir de 20/10/1995, a servidora Mayre Trindade da Silveira Cerqueira, da função de Secretária do Reitor (FG-2), do Gabinete do Reitor.
Designa a servidora Alice Maria Falquetto para exercer a função de Secretária do Reitor (FG-2), do Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, a partir de 16/11/1995, a servidora Lia Zanotta Machado, da função de Assessoria do Reitor, do Gabinete do Reitor.
Designa a servidora Geralda Dias Aparecida para a função de assessor do Reitor do Gabinete do Reitor.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/11/1995, a servidora Lecia Marcia Caixeta Viana, da função de Assistente do Reitor (FG-1), do Gabinete do Reitor.