Dispensa, por término de mandato, o servidor Franklin da Costa Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação em Engenharia Elétrica (FG-2) do ENE/Departamento de Engenharia Elétrica.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Ricardo Zelenovsky, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, matrícula nº 993344, referente ao período de 15/04/2002 a 15/08/2004.
Designa o servidor Paulo Roberto de Lira Gondim, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 09/01/2006.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Paulo Roberto de Lira Gondim, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor Adjunto I, matrícula nº 999474, referente ao período de 10/9/2003 a 10/1/2006.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Adson Ferreira da Rocha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 01/02/2007.
Nomeia Alessandra Macedo de Souza, candidata habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 29/2005, publicado no DOU de 09/05/2005, e Edital de Homologação nº 165/2005, publicado no DOU de 22/07/2005, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga nº 313777, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Eurice de Souza, ocorrida em 26/11/2003.
Designa a professora Juliana Fernandes Camapum, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Lúcio Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação do Departamento de Engenharia Elétrica (FG-2), a partir de 7/2/2008.
Reconduzir o servidor Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, à função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 7/12/2008.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para Docente (uma vaga), relativo ao Departamento de Engenharia Elétrica, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Sistemas Elétricos de Potência - (Professor Adjunto/DE). Membros efetivos: Francisco Ronaldo Frazão de Lima (Presidente-UnB), Ivan Marques de Toledo Camargo (ENE/UnB) e Pablo Eduardo Cuervo Franco (ENE/UnB). Membros suplentes: Francisco Damasceno Freitas (ENE/UnB), Evandro Emílio Mariano da Rocha de Souza Lima (ENE/UnB) e Humberto Abdalla Júnior (ENE/UnB).
Aprova a abertura do concurso público para docente, uma vaga, relativo ao Departamento de Engenharia Elétrica, bem como a composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Circuitos Elétricos e Telecomunicações (Professor Adjunto/DE). Membros Efetivos: Lúcio Martins da Silva (UnB-Presidente), Francisco de Assis Oliveira Nascimento (UnB) e Abraham Alcaim (PUC-TU). Membros Suplentes: Adson Ferreira da Rocha (UnB), Humberto Abdalla Júnior (UnB) e Antonio José Martins Soares (UnB).
Aprova a abertura do Concurso Público para docente, uma vaga, relativa à Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica (ENE), bem como a composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Instrumentação, Controle e Automação - (Professor Adjunto/DE) - Membros Efetivos: Victor Hugo Casanova AlcaIde (Presidente-UnB/ENE), Eurice de Souza (UnB/ENE), Adolfo Bauchspiess (UnB/ENE); Membros Suplentes: Marco Antonio Freitas do Egito Coelho (UnB/ENE), Francisco Damasceno Freitas (UnB/ENE) e Francisco A. Nascimento (UnB/ENE).
Aprova a abertura do Concurso Público para docente, uma vaga, relativa à Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica (ENE) bem como a composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Tecnologia de Redes - (Professor Adjunto/DE) - Membros Efetivos: Rafael Timóteo de Sousa Júnior (Presidente-UnB/ENE), Cláudia Jacy Barenco Abbas (UnB/ENE), Cláudio Chauke Nehme (Ciência da Computação/UCB); Membros Suplentes: Alba Cristina M. A. de Melo (UnB/CIC), Juliana Camapum Wanderley (UnB/ENE), Paulo Henrique Portela de Carvalho (UnB/ENE) e Antonio José Martins Soares (UnB/ENE).
Aprova a abertura do Concurso Público para docente, uma vaga, relativa à Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica (ENE) bem como a alteração da composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Engenharia Mecatrônica: Instrumentação, Controle e Automação - (Professor Adjunto/DE) - Membros Efetivos: Vítor Hugo Casanova AlcaIde (Presidente-UnB/ENE), Adolfo Bauchspiess (UnB/ENE), Gerson Pfitscher (UnB/CIC); Membros Suplentes: Guilherme C. de Carvalho (UnB/ENM), Eurice de Souza (UnB/ENE), Marco A. F. Egito Coelho (UnB/ENE).
Aprova a abertura do Concurso Público para docente, uma vaga, relativa à Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica (ENE) bem como a composição da respectiva Comissão Examinadora, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Tecnologia de Redes (Professor Adjunto/DE) - Membros Efetivos: Rafael Timóteo de Sousa Júnior (Presidente-UnB/ENE), Paulo Henrique Portela de Carvalho (UnB/ENE), Antonio José Martins Soares (UnB/ENE); Membros Suplentes: Humberto Abdalla Júnior (UnB/ENE), Leonardo Rodrigues Araujo Xavier de Menezes (UnB/ENE) e Mario Antônio Ribeiro Dantas (UnB/CIC).
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para o Departamento de Engenharia Elétrica e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: Anésio de Leles Ferreira Filho (UnB), na condição de Presidente; Francisco Damasceno de Freitas (UnB) e Antonio Meio de Oliveira (UFG), na condição de Membros Efetivos; Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira (UnB), Fernando Monteiro Figueiredo (UnB) e Mauro Moura Severino (UnB), na condição de Membros Suplentes. O concurso destina-se à área de Sistemas Elétricos de Potência, para a classe de Professor Adjunto - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para o Departamento de Engenharia Elétrica e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: Ricardo Zelenovsky (UnB), na condição de residente; Artemis Merti Ceschin (UnB) e Demartonne Ramos França (UnB), na condição de Membros Efetivos; Ricardo Jacobi (UnB), Ivan Marques de Toledo Camargo (UnB) e Franklin da Costa Silva (UnB), na condição de Membros Suplentes. O concurso destina-se à área de Eletrônica, para a classe de Professor Adjunto - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para o Departamento de Engenharia Elétrica e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: Antonio José Martins Soares (UnB), na condição de Presidente; Alexandre Ricardo Soares Romariz (UnB) e Antonio Meio de Oliveira (UFG), na condição de Membros Efetivos; Ricardo Zalenovsky (UnB), Icaro dos Santos (UnB) e Geovany Araújo Borges (UnB), na condição de Membros Suplentes. O concurso destina-se à área de Sistemas Elétricos de Potência, para a classe de Professor Adjunto - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para Departamento de Engenharia Elétrica (ENE) e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: Kleber Meio e Silva (UnB), na condição de Presidente; Francisco Damasceno Freitas (UnB) e José Carlos de Oliveira (UFU), na condição de Membros Efetivos; Pablo Eduardo Cuervo Franco (UnB), Mauro Moura Severino (UnB), e Igor Kopcak (UFG), na condição de Membros Suplentes. O concurso destina-se à área de Sistemas Elétrico de Potência, para a classe de Professor Adjunto - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para o Departamento de Engenharia Elétrica (ENE) e determina as áreas, classes e regimes de trabalho aos quais se destina. A Comissão Examinadora é integrada pelos professores: Alexandre Ricardo Soares Romariz (UnB), na condição de Presidente; Mylène Christine Queiroz de Farias (UnB) e José Antonio Apolinário Junior (IME), na condição de Membros Efetivos; João Luiz Azevedo de Carvalho (UnB), Janaína Gonçalves Guimarães (UnB) e Stefan Michael Balwid (UnB), na condição de Membros Suplentes. O concurso destina-se à área de Processamento de Sinais, para as classes de Professor Adjunto A - Nível 1, para o regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Admite o professor Aluízio Arcela Junior, do Departamento de Engenharia Elétrica, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 1, a partir de 23/12/1985.
Admite o professor Humberto Abdalla Junior, do Departamento de Engenharia Elétrica, no quadro Docente desta Universidade, no nível de adjunto 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o Professor Francisco Ronaldo Frazão de Lima, do Departamento de Engenharia Elétrica, no Quadro Docente da Universidade de Brasília no nível de Adjunto 1.
Procede a progressão funcional do servidor Ricardo Freitas Von Borries, ocupante do cargo de Professor Assistente MSB - II, para a classe Assistente MSB - III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Adolfo Bauchspiess para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 717262, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da exoneração de Ana Mara Marques Rocha.
Concede aposentadoria ao servidor Francisco Ronaldo Frazão de Lima, ocupante do cargo de Professor Adjunto de MS (D), do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Rafael Timóteo de Sousa Júnior para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 312638, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da exoneração de Geraldo Severo de Souza Ávila, ocorrida em 03/03/1997.
Nomeia Leonardo Rodrigues Araujo Xavier de Menezes para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, código de vaga nº 313514, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de José Galib Tannuri, ocorrida em 04/07/97.
Extingue vagas para os cargos de Professor Visitante Adjunto 2, Professor Adjunto 3, Professor Colaborador 1 e 3, e Professor Assistente 2 e 3, e cria vagas para os cargos de Professor Colaborador 3 e 4, e Professor Visitante Adjunto 1, 2 e 3, junto a Seção de Órgãos Colegiados e do Departamento de Engenharia Eletrica.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 371/94. Procede à progressão funcional do professor adjunto Luis Afonso Bermudez, do nível 3 para o nível 4, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede a progressão funcional, por avaliação acadêmica, do servidor Ivan Marques de Toledo Camargo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-1, para o Nível 2, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 13/03/1993.
Concede Aposentadoria ao servidor João Carlos Fagundes Albernaz, ocupante do cargo de PROFESSOR ADJUNTO TP-2O (D) C IV, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Nomeia Marco Antonio Brasil Terada para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Carlos Lisboa, ocorrida em 18/05/1995.
Procede à progressão funcional do servidor José Camargo da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC - 3, para o nível de Adjunto MSC - 4, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 26/04/1996.
Procede à progressão funcional do servidor Francisco Assis de Oliveira Nascimento, ocupante do cargo de Professor adjunto MSC - II, para a classe de Adjunto MSC - III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir desta data.
Procede à progressão fiuncional do servidor Paulo Henrique Portela de Carvalho, ocupante do cargo de Professor adjunto MSC - I, para a classe de Adjunto MSC - II, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir desta data.
Procede progressão funcional ao professor Francisco Damasceno, ocupante do cargo de professor adjunto MSC-I, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de adjunto MSC-II, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Procede progressão funcional ao professor Marco Antonio Freitas do Egito Coelho, ocupante do cargo de professor adjunto MSC-I, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de adjunto MSC-II, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília.
Procede progressão funcional ao servidor Eurice de Souza, ocupante do cargo de professor assistente AS 4, para o cargo de professor adjunto 1, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede à progressão funcional do servidor Adolfo Bauchspiess, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, para a classe de Adjunto MSC II, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 30/09/1998.
Concede aposentadoria ao servidor Joel Guilherme da Silva Filho, ocupante do cargo de professor adjunto, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor José Camargo da Costa para exercer a função de chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede à progressão funcional do professor Lúcio Martins da Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Adjunto MSC-111.
Concede aposentadoria ao servidor Oscar Akio Nawa do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília,matrícula no SIAPE nº 0403671,ocupante do cargo de Professor Adjunto TP-20 MS C IV (D),lotado no Departamento de Engenharia Elétrica,com fundamento no artigo 186, inciso III, alínea b,da Lei nº 8112/1990,observando o disposto no artigo 32 da EC 20/1998 .
Procede à progressão funcional do professor Francisco Assis de Oliveira Nascimento, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-111, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Adjunto MSC-IV, a partir de 18/07/2000 .
Dispensa, a pedido, o servidor Adson Ferreira da Rocha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe cio ENE/Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 11/04/2005.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Leonardo Rodrigues Araújo Xavier de Menezes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do ENE/Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 11/04/2005.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da Professora Adjunta Juliana Fernandes Camapum, matrícula nº 202011, referente ao período de 18/03/2002 a 18/07/2004, servidora lotada no Departamento de Engenharia Elétrica.
Designa o servidor Marco Antônio Brasil Terada, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica, a partir de 01/02/2007.
Procede a progressão funcional de Ricardo Zelenovsky, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, do cargo de Professor Adjunto MS 1 a Professor Adjunto MS 2, a partir de 24/10/2006.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Marco Antonio Brasil Terada, lotada no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor adjunto, referente ao período de 16/08/2004 à 16/12/2006.
Procede à progressão funcional do professor Rafael Timóteo de Sousa Junior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, do cargo de Professor Adjunto MS 1 para o cargo de Professor Adjunto MS 2.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do Geovany Araújo Borges, lotado no Departamento de Engenharia Elétrica, ocupante do cargo de Professor Adjunto.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto Ms, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de REdes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica.
Procede à progressão funcional do professor Flanklin da Costa Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor Adjunto MSC-III, a partir de 12/11/2001.
Exonera, a pedido, o servidor Marco Antonio Brasil Terada, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, código da vaga n° 0312342, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica. Ocupa o cargo de Professor Adjunto.
Dispensa, a pedido, o servidor José Camargo da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Designa o servidor Adson Ferreira da Rocha, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Nomear Ricardo Zelenovsky, candidato habilitado em Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 6/2001, do DOU, e Edital de Homologação nº 30/2002, do DOU, para o cargo de Professor Adjunto MS CI (D) DE, código de vaga nº 0635036, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, em vaga decorrente da aposentadoria de Teodoro Alves Lamounier.
Procede à progressão funcional do Professor Pablo Eduardo Cuervo Franco, ocupante do cargo de Professor adjunto 2, com lotação no Departamento de Engenharia Elétrica, para a classe de Professor adjunto 3, a partir de 27/05/2002.
Designa o servidor Franklin da Costa Silva, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exerer a função de Coordenador do curso de graduação do Departamento de Engenharia Elétrica.
Reconduz o servidor Francisco Damasceno Freitas, ocupante do cargo de Professor Adjunto, à função de Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica.