Dispensa, a, pedido, os professores Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes e José Elói Guimarães Campos (GRM) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), representando o Instituto de Geociências e designa os professores José Elói Guimarães Campos (GRM) e Marcia Abrahão Moura (GMP) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), representando o Instituto de Geociências.
Dispensa, por término de mandato, a professora Edi Mendes Guimarães/GMP da função de membro titular da CEX/Câmara de Extensão, como representante do IG/lnstituto de Geociências e designa a professora Márcia Abrahão Moura/IG e Adalene Moreira Silva/IG à função de membro titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IG/Instituto de Geociências.
Dispensa, por término de mandato, a professora Edi Mendes Guimarães/GMP da função de membro titular da CEX/Câmara de Extensão, como representante do IG/lnstituto de Geociências, a partir de 113/2006 e designa a professora Márcia Abrahão Moura/IG e Adalene Moreira Silva/IG à função de membro titular e suplente, respectivamente, da CEX/Câmara de Extensão, como representantes do IG/Instituto de Geociências.
Designa a servidora Márcia Abrahão Moura para exercer a função de Subchefe do Departamento de Mineralogia e Petrologia.
Designa a Professora Márcia Abrahão Moura para exercer a função de Decana de Ensino de Graduação.
Designa, tendo em vista o constante do Memorando IGD/043/99, a servidora Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Instituto de Geociências.
Dispensa, por término de mandato, os professores Carlos José Souza de Alvarenga (GEO) e Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes (GMP) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Geociências, a partir de 20/08/1999. Designa os professores Geraldo Resende Boaventura (GRM) e Márcia Abrahão Moura (GMP) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Geociências, a partir de 20/08/1999.
Designa a servidora Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora (CD-4) do Instituto de Geociências, durante o período de férias da titular Paulo Roberto Meneses, de 05/02/2007 a 06/03/2007.
Designa a servidora Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora do Instituto de Geociências, durante o período de férias do titular Paulo Roberto Meneses, de 28/1/2008 a 26/2/2008.
Dispensa, a pedido, os professores José Elói Guimarães Campos (GRM) e Márcia Abrahão Moura (GMP) das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representantes do Instituto de Geociências e designa os professores Márcia Abrahão Moura (GMP) e José Elói Guimarães Campos (GRM) para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto à Câmara de Ensino de Graduação (CEG), como representantes do Instituto de Geociências.
Designa a servidora Márcia Abrahão Moura, Professora Adjunta MS, para exercer a função de Vice-Diretora do lnstituto de Geociências, a partir de 16/12/2005.
Retifica o Ato da Reitoria nº 23/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que designa o servidor Márcia Abrahão Moura, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".