Concede progressão funcional à servidora Potyara Amazoneida Pereira Pereira, matrícula SIAPE nº 4022087, ocupante do cargo de Professora Adjunta MSC-03-DE, lotada no Departamento de Serviço Social, em virtude da habilitação no Concurso Público Objeto do Edital Convocatório nº 24/2005, do DOU de 06/05/2005, e do Edital de Homologação nº 187/2005, do DOU de 04/08/2005, para a classe de Professora Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva (DE).
Designa a servidora Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1), pro tempore, do SER/Departamento de Serviço Social.
Designa de 07/08/2006 a 05/09/2006, o servidor Djair Pereira dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Serviço Social, durante férias da titular Domingas Teixeira Carneiro.
Designa o servidor Djair Pereira dos Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretário do Departamento de Serviço Social (FG-4) durante o período de férias da titular Domingas Teixeira Carneiro, de 09/07/2007 a 07/08/2007.
Dispensa a Angélica Guedes Dantas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária do Departamento de Serviço Social.
Dispensa o servidor Mário Ângelo Silva, ocupante do cargo de professor adjunto, da função de coordenador do Curso de Pós-Graduação em Política Social do Departamento de Serviço Social (SER).
Designa a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER).
Designa a servidora Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de chefe do Departamento de Serviço Social.
Dispensa, a pedido, a servidora Carolina Cassia Batista Santos, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social/SER.
Designa servidor Mário Ângelo Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) pro tempore do Departamento de Serviço Social/SER.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Mário Ângelo Silva, ocupante do cargo de professor adjunto MS, da função de chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social/SER, a partir de 1º/04/2003.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, ocupante do cargo de Professora adjunta, da função de Coordenadora de Pós-Graduação em Política Social do Departamento de Serviço Social, a partir de 20/01/2003.
Designa para a função de Secretária do Departamento de Serviço Social, a Assistente em Administração, Domingas Teixeira Carneiro.
Dispensa, por aposentadoria, a servidora Maria Auxiliadora César, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Subchefe do SER/Departamento de Serviço Social.
Dispensa a Professora Potyara Amazoneida Pereira Pereira da função de Subchefe do Departamento de Serviço Social.
Designa a Servidora Ilma Rezende Soares para exercer a função de Subchefe de Departamento, do Departamento de Serviço Social.
Dispensa, a pedido, a partir de 07/03/1996, o servidor Mario Ângelo Silva, da função de Coordenador de Curso de Pós-Graduação em Política Social (FG-2), do Departamento de Serviço Social.
Dispensa a professora Laisy Roriz, da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Serviço Social (FG-2), do Departamento de Serviço Social do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 09/89 (a data está cortada). Designa o professor Lutero Oliveira Rosa, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Serviço Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social, do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 01/09/89.
Nomeia Carolina Cássia B. Santos para o cargo de Professora Auxiliar MS.A.1 (G) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Serviço Social, em vaga decorrente da exoneração de Maria da Conceição V. Gonçalves.
Dispensa a servidora Laura Regina Maurício da Foonseca Lemos Duarte da função de coordenador do curso de graduação (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 13/06/1999, tendo em vista o constante do OI SER/017/99, a servidora Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FIGA) do Departamento de Serviço Social.
Dispensa, a pedido, a partir de 18/05/1999, tendo em vista o constante do memorando SER/084/99, a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Política Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Dispensa a Servidora Ilma Rezende Soares, da função de Subchefe, do Departamento de Serviço Social.
Dispensa a Servidora Maria Cilene Meireles S. dos Santos, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Serviço Social.
Designa a Servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Serviço Social.
Dispensa o professor Lutero Oliveira Rosa da função de coordenador de graduação no Departamento de Serviço Social. Designa a professora Laura Regina Maurício da Fonseca L. Duarte, para ocupar o cargo de coordenador de graduação no Departamento de Serviço Social.
Designa a Professora Leda del Caro Paiva para responder, interinamente, pelo cargo de chefe do Departamento de Serviço Social do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Professora Safira Bezerra Ammann para a função de Coordenadora de Graduação do Departamento de Serviço Social, do Instituto de Ciências Humanas, em substituição à Professora Leda del Caro Paiva.
Designa a Servidora Maria Cilene Meireles Sales dos Santos para exercer a função de Chefe de Departamento (FG-1), do Departamento de Serviço Social.
Nomeia Perci Coelho de Souza para o cargo de Professor Assistente MS B I(M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Serviço Social, em vaga decorrente de Ascensão Funcional de Vicente de Paula Falheiros, ocorrida em 15/12/1993.
Nomeia Nair Heloisa Bicalho de Sousa para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Serviço Social, em vaga decorrente da aposentadoria de Célia Maria de Abreu Santos, ocorrida em 24/08/1992.
Nomeia Luiza Cardoso Vanderlei para o cargo de Professor assistente MS B I (M) DE, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Departamento de Serviço Social, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria Laura Sales Pinheiro.
Designa a servidora Carolina Cássia Batista Santos para exercer a função de Subchefe do Departamento de Serviço Social.
Dispensa, por aposentadoria, a servidora Luiza Cardoso Vanderlei, ocupante do cargo de professor assistente da função de chefe do Departamento de Serviço Social.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 13/06/1999, tendo em vista o constante do OI SER/017/99, a servidora Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Rosa Helena Stein para exercer a função de coordenador do curso de graduação (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Concede progressão funcional do professor Marlene Teixeira Rodrigues para a função de Professor Assistente, do Departamento de Serviço Social, a partir da data de 21/01/2000.
Concede progressão funcional do professor Maria Auxiliadora César para a função de Professor Assistente, do Departamento de Serviço Social, a partir da data de 31/01/2000, conforme Decreto da Câmara de Carreira Docente nº 94664/1987.
Dispensa, a pedido, a servidora Ailta Barros de Souza Ramos Coelho, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Subchefe do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas (1H).
Dispensa à pedido, a servidora Rosa Helena Stein, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) de Departamento de Serviço Social (SER).
Dispensa à pedido, a servidora Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER).
Dispensa, por término de mandato, a servidora Ivonete Salete Boschetti, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação em Política Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social, a partir de 20/01/2007.
Nomeia Silvia Cristina Yannoulas, habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital de Convocação nº 28/2006 e Edital de Homologação nº 243/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 312476, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Serviço Social, em vaga por demissão de Ricardo Brilhante Medeiros, ocorrida em 27/07/2004.
Designa a servidora Domingas Teixeira Carneiro, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Secretária do Departamento de Serviço Social, durante o período de férias da titular Angélica Guedes Dantas, de 31/12/2007 a 19/1/2008.
Designa a servidora Ailta Barros de Souza, ocupante do cargo de Professor assistente, para exercer a função de função de Subchefe do Departamento de Serviço Social.
Dispensa a servidora Domingas Teixeira Carneiro, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária do Departamento de Serviço Social (FG-4), a partir de 01/10/2007.
Dispensa, a pedido, a servidora Carolina Cassia Batista Santos, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Subchefe CIO Departamento de Serviço Social/SER.
Designa, a servidora Maria Auxiliadora César, ocupante do cargo de professora adjunta MS, para exercer a função de subchefe do Departamento de Serviço Social/SER, a partir de 1º/04/2003.
Designa a servidora Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Política Social do Departamento de Serviço Social, a partir de 20/01/2003.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, a candidata Débora Diniz Rodrigues, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, vaga nº 707802, com lotação no Departamento de Serviço Social , em decorrência da exoneração de Laura Regina da Silva Câmara Maurício da Fonseca.
Dispensa, a pedido, a professora Leda Del Caro Paiva das funções de Chefe do Departamento de Serviço Social, do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 16/04/87.
Nomeia Moisés Paulo S. de Quadros para o cargo de Professor Adjunto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Serviço Social, em vaga decorrente da aposentadoria de Potyara Amazoneida P. Pereira.
Nomeia Laura Regina Mauricio F. L. Duarte para o cargo de Professora Auxiliar MS.A.1 (G) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Serviço Social, em vaga decorrente da aposentadoria de Eva Terezinha S. Faleiros.
Designa o Servidor Vicente de Paula Faleiros, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Serviço Social.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 12/04/1996, a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social.
Designa o servidor Perci Coelho de Souza para exercer a função de Chefe (FG-1), do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Nair Heloisa Bicalho de Souza para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Política Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Dispensa, a partir de 16/03/98, a servidora Carolina Cássia Batista Santos da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Designa, tendo em vista o constante do OI SER/017/99, a servidora Ailta Barros de Souza Ramos Coelho, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Serviço Social.
Dispensa, a pedido, a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a servidora Ivainete Salete Boschietti Ferreira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas.
Exonera,a pedido,a partir de 22/08/2000,a servidora Laura Regina da Silva Câmara Mauricio da Fonseca,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,código de vaga nº 707802,lotada no Departamento de Serviço Social (SER).
Designa a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador de Curso de Pós-Graduação em Política Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social (SER).
Reconduz a servidora Carolina Cassia Batista Santos, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, à função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social/SER.
Homologa a Resolução ad referendum do CEPE nº 033/2002, de 06/03/2002, que aprovou a proposta de Reformulação do Programa de Pós-Graduação em Política Social em nível de mestrado e doutorado, apresentada pelo Departamento de Serviço Social (SER).
Dispensa, a pedido, servidora Maria Lúcia Pinto Leal, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Subchefe do Departamento de Serviço Social/SER.
Concede progressão funcional à servidora Denise Bomtempo Birche Carvalho ocupante do cargo de Professora Adjunta MSC-04-DE no Departamento de Serviço Social, em virtude da habilitação no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 24/2005, DOU de 06/05/2005, e do Edital de Homologação nº 187/2005, do DOU de 04/08/2005, para a classe de Professora Titular em Regime de Dedicação Exclusiva.
Designa o servidor Potyara Amazoneida Pereira Pereira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer função de Coordenadora de Pós-Graduação em Política Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social, a partir de 20/01/2007.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria Lúcia Pinto Leal, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Chefe (FG-1) do SER/Departamento de Serviço Social.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Patrícia Cristina Pinheiro de Almeida, matrícula SIAPE nº 1121125 , da função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do SER/Departamento de Serviço Social.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Domingas Teixeira Carneiro, ocupante do cargo de Assistente em Administração, nível de classificação D, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação no Departamento de Serviço Social, do nível de capacitação II para III, a partir de 15/08/2007.
Dispensa, por término do mandato, o servidor Perci Coelho de Souza, ocupante do cargo de Professor adjunto, da função de Subchefe do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Laura Renina Maurício da Fonseca Lemos Duarte para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Dispensa a pedido, a partir de 03/12/97, a servidora Márcia de Melo Martins Kuyumjian, da função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Política Social, do Departamento de Serviço Social.
Designa a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Mestrado em Política Social, do Departamento de Serviço Social.
Nomeia Maria Lúcia Pinto Leal para o cargo de Professor Assistente de MS-B-1 (M), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Serviço Social, em vaga decorrente da Aposentadoria de Leda Delcaro Paiva.
Exonera, a pedido, o servidor Lutero Oliveira Rosa, ocupante do cargo de Professor Assistente MS B IV (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasilia, com lotação no Departamento de Serviço Social.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 12/04/1996, o servidor Vicente de Paula Faleirosda função de Subchefe do Departamento de Serviço Social.
Nomeia Ivanete Salete Boschetti Ferreira, ocupante do cargo de Professor assistente MS B I (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Serviço Social, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria Cilene M. S. dos Santos.
Designa, tendo em vista o constante do OI SER/017/99, a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social.
Designa, tendo em vista o constante do memorando SER/084/99, o servidor Mário Ângelo Silva, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Mestrado em Política Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social.
Retifica o Ato da Reitoria nº 1720/98, que concede progressão funcional a servidora Luiza Cardoso Vanderlei, ocupante do cargo de professor assistente MSB-I, com lotação no Departamento de Serviço Social, para a classe de assistente MSB-II, do quadro de pessoal permanente da Fundação. Alterando a redação de a partir desta data para a partir de 7 de 1998.
Designa a servidora Carolina Cássia Batista Santos, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Serviço Social (SER) do Instituto de Ciências Humanas (IR).
Concede progressão funcional, ao Professor Assistente Alita Barros de Souza Ramos Coêlho, do Departamento de Serviço Social, a partir da data de 31/05/2000, ouvida a Reunião da Câmara de Carreira Docente nº 0040/2000.
Designa a servidora Patrícia Cristina Pinheiro de Almeida, ocupante do cargo de Professor Assistente MS exercício provisório, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) de Departamento de Serviço Social (SER).
Designa a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2), pro tempore, do SER/Departamento de Serviço Social.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 1061/2005, que concedeu progressão funcional à servidora Potyara Amazoneida Pereira Pereira, matrícula SIAPE nº 4022087, aprovada no Concurso Público para Professora Titular do Departamento de Serviço Social, por se tratar de servidora aposentada.
Nomeia Potyara Amazoneida Pereira Pereira, candidato(a) habilitado(a) em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatorio nº 24/2005, publicado no DOU de 06/05/2005, e Edital de Homologação nº 187/2005, publicado no DOU de 04/08/2005, para o cargo de Professor(a) Titular MSD D DE, código de vaga nº 312420, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Serviço Social, em vaga decorrente da aposentadoria de Sonia Maria Siqueira de Lacerda, ocorrida em 05/12/2003.
Dispensa a pedido, da função de Secretário do Departamento de Serviço Social, o Almoxarife, Domingos Anacleto Souza.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Idelia Pinto de Moura, ocupante do cargo de Auxiliar operacional, lotada no Departamento de Serviço Social, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Concede progressão por capacitação profissional ao servidor Rafael Ayan Ferreira, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotado no Departamento de Serviço Social, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Reconduz a servidora Rosa Helena Stein, ocupante do cargo de Professor adjunto, à função de Chefe do Departamento de Serviço Social.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório, da servidora Débora Diniz Rodrigues, lotada no Departamento de Serviço Social, ocupante do cargo de Professor Adjunto II, matrícula nº 1008234, referente ao período de 16/08/2004 a 16/12/2006.
Designa a servidora Angélica Guedes Dantas, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretária do Departamento de Serviço Social (FG-4), a partir de 12/10/2007.
Designa a servidora Maria Lúcia Pinto Leal, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Serviço Social/SER.
Designa, a servidora Maria Lúcia Pinto Leal, ocupante do cargo de professora adjunta MS, para exercer a função de chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social/SER, a partir de 1º/04/2003.
Designa a servidora Maria Auxiliadora César, ocupante do cargo Professora Adjunta MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do SER/Departamento de Serviço Social, durante o período de férias da aervidora Maria Lúcia Pinto Leal, no período de 05/01/2004 a 18/02/2004.