Designa o Professor Onildo João Marini, para exercer a função de Chefe do Departamento de Geociências, do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, por término de mandato, o professor Colber Gonçalves de Oliveira do cargo de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Dispensa, por término de mandato, o professor Marco Antonio Amato do cargo de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Designa o professor José de Lima Acioli para o cargo de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Designa o professor José David Mangueira Vianna para o cargo de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas a partir de 15/08/1985.
Dispensa o Professor Noraí Romeu Rosso da função de Chefe do Departamento de Matemática, do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Wellington Santiago da Rocha para a função de Chefe do Departamento de Matemática, do Instituto de Ciências Exatas.
Reconduz o Professor Mauro Luiz Rabelo na função de Subchefe do Departamento de Matemática, do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa, a pedido, o servidor Marcelo Ladeira, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Exetensão (FG-2) do IE/Instituto de Ciências Exatas, a partir de 16/2/2004.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão (FG-2) do IE/Instituto de Ciências Exatas, a partir de 16/2/2004.
Designa o Prof. Jorge Andres Mendiguren do Instituto de Ciências Exatas, como Executor do Convênio de cadastro nº 82.274'.
Designa o servidor Revalino Francisco Simões para a função de Chefe do Posto Avançado da Diretoria de Administração Acadêmica para atendimento nos Institutos de Ciências Exatas, de Geociências e de Expressão e Comunicação.
Exonera Reginaldo Soares de Andrade da função de Continuo.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Maria Marta Leuzina Arruda, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Direção do Instituto de Ciências Exatas, do nível de capacitação III para IV, a partir de 01/09/2006.
Designa o professor Almir Neves de Figueiredo para responder pela chefia do Departamento de Geociência do Instituto de Ciências Exatas durante a ausência do titular.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Pavel Shumyatsky, professor adjunto, conforme parecer favorável da comissão constituída pelo Resolução nº 027/98 da Diretoria do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor Adilson Gonçalves do cargo de Subchefe do MAT e o designa para exercer o cargo de Vice-Diretor do IE.
Designa o professor Wellington Santiago da Rocha para a função de Coordenador do Curso de Graduação em Matemática do Instituto de Ciências Exatas a partir de 20/08/1986, sem prejuízo de suas atribuições de Sub-Chefe do departamento. O coordenador exercerá as funções atinentes ao curso de Matemática que lhe forem delegadas pela Chefia do Departamento e terá mandato coincidente com o Chefe do Departamento.
Dispensa, a partir de 06/03/98, o servidor Jurandir Rodrigues de Souza da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (FG-1) junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (FG-1) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a partir de 01/04/98, a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (FG-1), junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Ana Maria Nogales Vasconcelos para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (FG-2), junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/08/1987, o professor Henrique Tafuri Malvar das funções de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para as funções de Subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas a partir de 01/08/1987.
Designa o professor Celso Chiarini para as funções de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas a partir de 01/08/1987.
Dispensa o professor Reinhardt Adolfo Fuck, das funções de diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Sra Maria Clara Marques, para responder pelo expediente de Subsecretaria do Departamento de Matematica do Instituto de Ciencias Exatas, durante afastamento do titular.
Designa a servidora Maria Marta Leuzina Arruda para a função de Secretária do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas.
Contrata o Prof. Jacques Danon, na qualidade de visitamte, junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o servidor Militão Dias Correia para responder pela secretaria do Instituto de Ciências Exatas durante a ausência do titular.
Dispensa o Professor José de Lima Acioli da função de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Contrata o Prof. Luiz Carlos Gomes, na qualidade de visitante, junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Francisco Rogério Fontenele Aragão para a função de Chefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o Professor José David Mangueira Vianna da função de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Antonio Luciano de Almeida Fonseca para a função de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o Professor Henrique Tafuri Malvar do cargo de Subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o Professor João Lopes de Albuquerque Montenegro do cargo de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Professor Henrique Tafuri Malvar para o cargo de Chefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Professora Maria Elenita Menezes Nascimento para o cargo de Subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Contrata o Prof. Francisco Alcides Germano, como Professor Visitante, junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Gerson Pfitscher para o cargo de Subchefe do Departamento de Ciências da Computação.
Designa a professora Maria Nascimento para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências da Computação.
Reconduz a servidora Tânia Schmitt, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão (FG-2) do Instituto de Ciências Exatas (TE).
Dispensa, a pedido, o servidor Arthur Vicentini Ferreira de Azevedo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor (CD-4) pro tempore, do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Designa a servidora Haydée Werneck Poubel, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Diretora (CD-4) do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Designa o servidor Ricardo Pezzuol Jacobi, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas/IE.
Designa o professor Hugo Jorge Monteiro para exercer temporariamente a função de Chefe do Instituto de Ciências Exatas, na ausência do titular do cargo.
Designa o Prof. Hugo Jorge Monteiro para responder, temporariamente, pela Diretoria do Instituto de Ciencias Exatas.
Designa a servidora Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda, de 05/03/2007 a 24/03/2007.
Dispensa o professor Antonio Luciano de Almeida Fonseca, da função de Subchefe do Departamento de Física, do Instituto de Ciências Exatas. Designa o professor Antonio Luciano de Almeida Fonseca, para exercer a função de Chefe do Departamento de Física (FG-1), do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a professora Vanda Lídia Romano da Silva, para exercer a função de Subchefe do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Alba Cristina Magalhães Alves de Melo (CIC), Professor Adjunto I, matrícula nº 149870, referente ao período de 05/05/1997 a 04/01/1999, conforme parecer favorável da Comissão constituída pela Resolução n° 003/99 do Instituto de Ciências Exatas.
Contrata o professor Ross Alan Douglas na qualidade de professor visitante com a finalidade de compor a banca de Exame de Mestrado do sr. Alfredo Nelson Cabral Serejo, junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Contrata o professor George Benski na qualidade de professor visitante junto ao Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de Máquina Copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de licença médica da titular limara Delma Lustosa Bastos.
Designa o Professor Colber Gonçalves Olveira para exercer as funções de Chefe do Departamento de Física.
Dispensa o Professor José David Mangueira Vianna da função de subchefe do Departamento de Física.
Designa o Professor José David Mangueira Vianna para exercer a função de subchefe do Departamento de Física.
Dispensa, a pedido, o professor Fernando Albuquerque de Oliveira da função gratificada de Coordenador de Pós-Graduação, do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 15/08/87.
Dispensa o Servidor Vicente de Paulo Ramos da Silva do cargo de Secretário do Departamento de Geociências.
Designa a Senhora Maria Salomé Aniceto para exercer a função de Secretário, símbolo D-1, junto ao Departamento de Geociências.
Designa o Professor Hugo Jorge Monteiro para responder pela Direção do Instituto de Ciências Exatas durante o afastamento do titular.
Designa o professor Henrique Tafury Malvar para responder pela direção do Instituto de Ciêcias Exatas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0085/1997, que dispensou Gerson Henrique Pfistscher, da função de Diretor (CD-3), do Instituto de Ciências Exatas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0086/1997, que designou Gerson Henrique Pfistscher, para exercer a função de Diretor (CD-4), Instituto de Ciências Exatas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0087/1997, que dispensou Marco Antonio Amato, da função de Vice-Diretor (CD-4), do Instituto de Ciências Exatas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0088/1997, que designou Marco Antonio Amato, para exercer a função de Vice- Diretor, do Instituto de Ciências Exatas.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Antônio Nuno de Castro Santa Rosa (CIC), Professor Adjunto I, matrícula n° 150959, referente ao período de 25/11/1997 a 24/07/1999, conforme parecer favorável da Comissão constituída pela Resolução n° 010/99, de 19/05/1999, da Direção do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa o professor João Lopes de Albuquerque Montenegro da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Estatística e Métodos Quantitativos (FG-2) do Departamento de Estatística, do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 17.10.89.
Dispensa o professor Henrique Tafuri Malvar da função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor José David Mangueira Viana para responder pela chefia do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Henrique Tafuri Malvar para a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Dispensa a Alba Cristina Magalhães Alves de Meio, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação do Mestrado em Informática do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Geraldo Severo de Souza Ávila para a função de diretor do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o Li Weigang, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Mestrado em Informática do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a Donizete Alves da Silva Costa, ocupante do cargo de Contínuo, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias da titular Maria Marta Leuzina Arruda.
Designa o professor Djairo Guedes de Figueiredo para executor de Convênio de Cadastro nº0.928.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Li Weigang (CIC), Professor Adjunto I, matrícula n° 149667, referente ao período de 21/03/1997 a 20/11/1998, conforme parecer favorável da Comissão Constituída pela Resolução n° 023/99, de 30/09/1999, da Direção do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a professora Gilsea Sarmento Malvar para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas.
Designa Dilmar Luiz Comparin para exercer o cargo em comissão de Secretário do Instituto de Ciências Exatas.
Efetiva o mandato do professor Henrique Tafuri Malvar junto à Chefia do Departamento de Estatística do IE.
Designa o professor Celso Chiarini para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Estatística do IE.
Dispensa o servidor Jair dos Santos Lapa, da função de coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Maria Terezinha de Jesus Gaspar para a função de coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o professor Geraldo Severo de Souza Ávila, Chefe do Departamento de Matemática, para responder pela Diretoria do Instituto de Ciências Exatas.
Designa a servidora Maria Marta Leuzinha Arruda para exercer a função de Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Exatas.
Designa o secretário Marco Antonio Toledo Cardoso para responder pela Secretaria do Instituto de Ciências Exatas durante a ausência do titular.
Exonera o professor titular João Lopes de Albuquerque Montenegro, lotado no Instituto de Ciências Exatas.
Nomeia Osvaldo Correa do Nascimento Júnior para o cargo de Técnico de laboratório/informática NI D I, código de vaga nº 708192, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Ciências Exatas, em vaga decorrente da exoneração de Gleidson Soares R. Silveira, ocorrida em 10/04/1995.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Luiz Antônio da Frota Matto.
Designa o servidor Reginaldo José Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operador de máquina copiadora, para responder como Secretário do Instituto de Ciências Exatas, durante o período de férias do titular Ilmara Delma Lustosa Bastos, de 02/07/2007 a 11/07/2007.
Homologa o resultado de aprovação na avaliação de estágio probatório do servidor Francisco de Assis Cartaxo Pinheio.
Designa o professor Peter Bakuzis do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq visando o desenvolvimento do ensino de Pós-Graduação de Química Orgânica.
Dispensa a servidora Tania Schmitt, da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Exatas (IE). Ocupa o cargo de Professor Assistente.
Designa o servidor Marcelo Ladeira, para exercer a função de Coordenador de Extensão (FG-2) no Instituto de Ciências Exatas. Ocupa o cargo de Professor Adjunto MS.
Designa a servidora Maria Amélia Biagio, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 16/07/2007 a 19/07/2007.
Homologa o resultado de aprovação na aviação de estágio probatório do servidor Peter Zõrnig.
Designa o servidor Rui Seimetz, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 24/07/2007 a 30/07/2007.
Designa a servidora Chang Chung Yu Dorea, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Diretora do Instituto de Ciências Exatas (CD-4), durante o perído de férias do titular Ricardo Pezzuol Jacobi, de 20/07/2007 a 23/07/2007.
Homologa resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório do professor Milton Massumi Fujimoto (QUI/IE), referente ao período de 22/10/1996 a 21/06/1998, conforme parecer favorável de Comissão constituída pela Resolução nº 0014/1998 do Instituto de Ciências Exatas.