Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, Coordenador do Núcleo de Tecnologia da UnB, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 03/09/2007 a 02/10/2007.
Designa o servidor Ricardo Staciarini Puttini, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Diretor do Centro de Informática, a partir de 07/02/2007.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática , durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 23/2/2008 a 3/3/2008.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática , durante o período de férias do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 6/2/2008 a 22/2/2008.
Constitui Comissão de Licitação sob a presidência de Hildeberto Gonçalves Tavares, Diretor do Centro de Processamento de Dados, composta por José Milton Ferreira, Chefe do Serviço de Material e Carlos Liberto Lopes, Supervisor para realizar Tomada de Preços com o objetivo de adquirir formulários pré-impressos, planos e contínuos.
Designa o analista de sistemas referência 6, Marco Antonio Pinho Werneck Rodrigues para exercer as funções de diretor do Centro de Processamento de Dados.
Designa Marco Antônio Pinho Werneck Rodrigues, Diretor de CPD, Executor e o Analista de Sistemas Marco Aurélio Carvalho, Executor Substituto do convênio celebrado entre a FUB e o Supremo Tribunal Federal, que tem por objetivo o serviço e a assistência técnica na implementação e manutenção de um sistema de processamento eletrônico de dados referente ao andamento dos processos em tramitação.
Designa o Servidor Marcelo Ladeira para exercer a função de Diretor (CD-3), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, a partir de 08/04/1996, o servidor Roger Werkhauser Escalante da função de Diretor de Sistemas (CD-4), do Centro de Informática.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0201/1997, que designou Elana Ramos de Souza, para exercer a função de Diretor (CD-4), do Centro de Informática.
Homologa o Ato da Reitoria n. 697/2010, de 11/3/2010, que nomeou o Servidor Jacir Luiz Bordim para exercer o cargo de Diretor do Centro de Informática, a partir de 11/3/2010.
Designa Hildeberto Gonçalves Tavares, Diretor do Centro de Processamento de Dados e Chefe da Assessoria de Planejamento e Controle, executor do convênio celebrado entre a FUB e o Ministério das Relações Exteriores para realização de treinamento na área de Processamento de Dados naquele órgão.
Dispensa, a pedido, o servidor José Carlos Pena Gonzales, da função de Diretor de Suporte Técnico (CD-4), do Centro de Informática.
Nomeia o senhor Marcus Barroso de Assis Fonseca, para exercer o cargo de Diretor de Empreendimentos (CD-4), do Centro de Informática.
Designa, para exercer a função de Diretor do Centro de Informática, a partir de 14/11/2005, o Analista de Tecnologia da Informação Mauro Henrique de Castro.
Designa de 17/07/2006 a 23/07/2006, o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante férias do titular Mauro Henrique de Castro.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, Coordenador do Núcleo de Tecnologia da UnB, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 24/08/2007 a 02/09/2007.
Dispensa o Ricardo Staciarini Puttini, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, da função de Diretor do Centro de Informática.
Designa o Coordenador de Projetos Wagner Teixeira da Silva para responder pela Direção do Centro de Processamento de Dados.
Dispensa, a pedido, o servidor Antônio Jorge Rachid da função de Diretor do Centro de Informática (CD-3) do Centro de Informática, a partir de 07/07/93.
Designa o servidor Roger Werkhauser Escalante para a função de Diretor de Sistemas do Centro de Informática.
Designa o servidor Chicre Rachid para exercer a função de Diretor de Sistemas (CD-4), do Centro de Informática.
Designa o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 18/10/2007 a 28/10/2007.
Dispensa, a pedido, o servidor Mauro Henrique de Castro, ocupante do cargo de Analista de tecnologia da informação, da função de Diretor do Centro de Informática, a partir de 07/02/2007.
Designa o Marcelo Ladeira, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Diretor do Centro de Informática.
Designa o coordenador de projetos Wagner Teixeira da Silva, Diretor do Centro de Processamento de dados, para exercer função de Membro da Câmara de Administração e Finanças.
Dispensa, a pedido, o servidor Chicre Rachid, da função de Diretor de Sistemas (CD-4), do Centro de Informática.
Designa Hildeberto Gonçalves Tavares, Diretor do Centro de Processamento de Dados e Chefe da Assessoria de Planejamento e Controle, para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Companhia Brasileira de Alimentos-COBAL, com o objetivo da utilização pela COBAL do equipamento da FUB para processamento de dados da sua experiência em atividades de treinamento e pesquisa.
Designa o servidor Marcelo Ladeira para exercer a função de Diretor do Centro de Informática (CD-3) do Centro de Informática, a partir de 07/07/93.
Designa de 10/07/2006 a 16/07/2006, o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Diretor de Centro de Informática, durante férias do titular Mauro Henrique de Castro.
Designa o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Mauro Henrique de Castro, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 28/06/2007 a 18/07/2007.
Reconduz, a partir de 14/11/2001, o servidor Lúcio Carlos Andrade Borges, ocupante do cargo de Analista de Sistemas, para exercer a função de Diretor (CD-4) do Centro de Informática (CPD).