Designa a Psicóloga Juana Maria Siqueira Rabelo para responder como Gerente de Concurso, Ingresso e Movimentação, da Secretaria de Recursos Humano (SRH), durante o período de férias de Thelmo Rocha da Silva, de 05/12/2005 a 14/12/2005.
Designa de 29/05/2006 a 12/06/2006 a servidora Maria José Fagundes, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, como Gerente do Posto Avançado HUB da Secretaria de Recursos Humanos, durante férias do titular Geraldo Pires de Araújo.
Designa de 10/07/2006 a 19/07/2006, a servidora Raimunda Luzenir Vieira Costa, ocupante do cargo de Arquivista, para responder como Gerente de Cadastro Funcional da Secretaria de Recursos Humanos, durante férias da titular Ivanita Pacheco Alves Carvalho.
Designa o servidor Thelmo Rocha da Silva, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Secretário de Recursos Humanos, durante o período de férias da Titular Glória Janda Parente Timbó, 2/1/2008 a 18/1/2008.
Designa o servidor Rogério Luiz Alves dos Santos, ocupante do cargo de Administrador, para responder como Secretário de Recursos Humanos, durante o período de férias da Titular Glória Janda Parente Timbó, 5/12/2007 a 1 7/12/2007.
Nomea, Jorge D'Ambros, que obteve a primeira colocação no concurso público, objeto do edital convocatório n. 01/2002, publicado no DOU de 24 de outubro de 2002, para o cargo de professor assistente, com regime de trabalho de 40 horas, na área de Administração - Ciências Sociais Aplicadas / Administração de Recursos Humanos, com lotação na cidade de Palmas (TO), código de vaga n. 267044, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade Federal do Tocantins.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para Docente (uma vaga), relativo ao Departamento de Administração, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Recursos Humanos - (Professor Adjunto/DE). Membros efetivos: Alysson Darowish Mitraud (Presidente-UnB), Waldyr Viegas de Oliveira (ADM-UnB) e Edson Kenji Kondo (Doutor). Membros suplentes: Luiz Severino Macedo de Oliveira (ADM-UnB), Guillermo José Asper y Valdés (ADM-UnB) e Cid Ferreira Lopes Filho (ADM-UnB).
Cria, no âmbito do Decanato de Administração e Finanças, a Diretoria de Recursos Humanos, por desmembramento da Diretoria de Administração e designa a comissão composta pelos Professores Ione Milani e Luis Severo M. de Oliveira e pelos servidores Aloisio Cezar Rabelo Machado, Eva Terezinha S. Faleiros, João Batista B. da Silveira, Geralda Magela Coelho Souto e pelo Sr. Jairo Eduardo Andrade, para, sob presidência da primeira, apresentar proposta da estrutura da Diretoria de Recursos Humanos.
Aprova a composição da Comissão Examinadora do Concurso Público para Docente (uma vaga), relativo ao Departamento de Administração, ficando assim constituída, por área e classe, pelos Professores: Área: Recursos Humanos - (Professor Assistente/DE). Membros efetivos: Jorge Fernando Valente de Pinho (Presidente-UnB), Alysson Darowish Mitraud (Aposentado - UnB) e Júlio Eduardo da Silva Menezes (ADM-UnB). Membros suplentes: Gilberto Tristão (ADM-UnB), Guilherme Antônio Vivacqua (ADM-UnB) e Fernando de Rosa (ADM-UnB).
Designa o professor Antonio Vivaqua Filho para ser executor do convênio celebrado entre a FUB e a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal que tem por objetivo congregar esforços e recursos humanos e materiais em benefício do desenvolvimento agrícola do Distrito Federal pelo apoio técnico à agricultura pela execução de pesquisas sobre tecnologia agrícola e análise de alimentos.
Designa o professor Paulo de Mello Zimbres para executor do convênio celebrado entre a FUB e a Secretaria de Planejamento da Presidência da República;Ministério do Interior e Ministério da Educação e Cultura que tem por objetivo a elaborar e executar o II Programa Nacional de Capacitação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Urbano.
Delega ao Diretor de Recursos Humanos competência para assinar contratos, devidamente autorizados, de prestação de serviços de professores visitantes e substitutos.
Institui, no âmbito da Universidade de Brasília, o Prêmio UnB de Pesquisa, como forma de reconhecimento aos trabalhos de pesquisa e formação de recursos humanos desenvolvidos por docentes da Instituição que tenham se destacado em suas áreas de atuação.
Designa a Professora Ione Milani para o cargo, em comissão, de Diretora da Diretoria de Recursos Humanos.
Cria o Centro de Estudos e Pesquisas em Recursos Humanos e designa a comissão composta pelo Senhor Jairo Eduardo Borges Andrade e pelos Professores Ione Milani, Luiz Severino M. de Oliveira, Maria do Socorro Macedo Vieira de Carvalho, Hélène Marie Laurica Leblanc Barros, Jorge Alberto Cordon Portillo e Eva Teresinha S. Faleiros para, sob presidência do primeiro, apresentar proposta de estruturação do referido Centro.
Designa de 10/07/2006 a 20/07/2006, a servidora Maria Fátima Neris Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente de Desempenho Funcional da Secretaria de Recursos Humanos, durante férias da titular Adélia Betty Ludovico de Almeida.
Designa de 10/07/2006 a 24/07/2006, a servidora Jane Maria Ferreira Lima, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Gerente do Posto Avançado/PRC da Secretaria de Recursos Humanos, durante férias do titular Osmar Benetis.
Designa a servidora Yaeko Yamashita, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Diretora interina do Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes, pelo período de 15/12/2007 a 25/3/2008.
Designa o servidor Tarcílio Severino Dias, ocupante do cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, para responder como Chefe do Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de férias do titular João Batista de Freitas Brasil, de 2/1/2008 a 21/1/2008.
Designa a servidora Vilma Silva Rodrigues, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Coordenadora de Capacitação da Secretaria de Recursos Humanos, durante o período de licença prêmio e férias 1 do titular Afonso de Souza, de 19/11/2007 a 22/12/2007.