Concede progressão funcional ao servidor Mauro Boianovsky, matrícula SIAPE nº 3086847, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-02-DE, lotado no Departamento de Economia, em virtude da habilitação no Concurso Público Objeto do Edital Convocatório nº 48/2005, publicado no DOU de 19/05/2005, e do Edital de Homologação nº 252/2005, publicado no DOU de 19/09/2005, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva (DE).
Reconduz o Professor José Matias Pereira à função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciências da Informação e Documentaçao, a partir de 03/01/2006.
Dispensa por término do mandato, servidor Renato Tarciso Barbosa de Sousa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Graduação em Arquivologia do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciênicia da Informação e Documentação.
Designa servidor Renato Tarciso Barbosa de Sousa, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer função de Chefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação.
Nomeia Victor Gomes e Silva, habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital de Convocação nº 144/2006 e Edital de Homologação nº 312/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 707408, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga por aposentadoria de Mirta Noemi Sataka Bugarin, ocorrida em 19/12/2003.
Exonera, a pedido, o servidor Fabiano Rodrigues Bastos, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, código de vaga nº 314661, com lotação no Departamento de Economia, a partir de 25/09/2007.
Dispensa,por término do mandato,o servidor Charles Curt Mueller,ocupante do cargo de Professor Titular MS,da função de Chefe (FG-l) do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para exercer a função de Subchefe do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Flávio Rabelo Versiani,ocupante do cargo de Professor Titular MS,para exercer a função de Chefe (FG- 1) do Departamento de Economia (ECO).
Dispensa a servidora Adriana Moreira Amado, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia (ECO).
Designa a servidora Márcia De Castro Guimarães, para exercer a função de Secretária (FG-4) do Departamento de Economia (ECO), ocupa o cargo de Assistente em Administração.
Concede progressão funcional a Stephen Anthony de Castro, matrícula no SIAPE nº 4039371, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotado no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional a Maria da Conceição Sampaio de Sousa, matrícula no SIAPE nº 11226059, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotada no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Designa o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor titular, para exercer a função de Chefe do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo César Coutinho, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do ECO/Departamento de Economia.
Dispensa, por término do mandato, o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Chefe (FG-1) do pro tempore, do ECO/Departamento de Economia.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Rodrigo Andrés de Souza PeraIoza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Subchefe, pro tempore, do ECO!Departamento de Economia.
Designa a servidora Adriana Moreira Amado, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função Subchefe do ECO/Departamento de Economia.
Designa o Professor Carlito Roberto Zanetti para responder pela Chefia do Departamento de Economia durante o afastamento do titular.
Cancela o Ato da Reitoria 041/75. Designa o professor Paul Richard Casperson do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas para executor do convênio celebrado entre a FUB e a The Ford Foundation para o desenvolvimento da Pós-Graduação em Economia.
Designa o professor Flávio Rabelo Versiani para exercer a chefia do Departamento de Economia.
Designa o professor Flávio Rabelo Versiani, chefe do Departamento de Economia, para executor do convênio celebrado entre a FUB e o Instituto de Planejamento Econômico Social que tem por objetivo dar continuidade a execução do Programa Nacional de Pesquisa Econômica.
Designa o professor Lívio William Reis para exercer a função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, por término de mandato, o professor José Antonio Sant'ana da função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Charles Curt Mueller para a função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Eloa Rubiestein Rosenberg, do Departamento de Economia, para exercer a função de executora do convênio celebrado entre a FUB e o Ministério da Previdência e Assistência Social, bem como Designa Zélia Maria dos Santos como executor substituto.
Designa a Professora Mirta Noemi Sataka Bugarim para a função de Subchefe do Departamento de Economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Retifica o Ato da Reitoria nº 259/93, que reintegrou Gisela Magalhães.
Nomeia Valmir José de Resende para o cargo de Professor Adjunto de MS-C-1 (D), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da Aposentadoria de Lauro Alvares da S. Campos.
Reintegra Gisela Magalhães, servidora beneficiada pela Anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Professor assistente de MS B 4 (G), do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia.
Exonera, a pedido, o servidor Joaquim Ornelas Neto, ocupante do cargo de professor assistente - AS 01, do quadro de pessal permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com olotação no Departamento de Economia, a partir de 11/03/93.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/08/1996, a servidora Vânia Lomonaco Bastos, da função de Subchefe, do Departamento de Economia.
Designa a servidora Maria Madalena Maia, para exercer a função de Subchefe, do Departamento de Economia.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/08/1996, o servidor Flávio Rabelo Versiani, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Economia.
Designar a servidora Maria da Conceição Sampaio de Sousa para exerer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Nomeia Bernardo Pinheiro Mueller para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanante da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia da Fundação Universidade de Brasília, em vaga decorrente da exoneração de Mozart Foschete da Silva.
Nomeia Jorge Antonio de Thompson Resende Araújo para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente de Ascensão Funcional de Dércio Garcia Munhoz, ocorrida em 03/01/1995.
Admite o professor Charles Leslie Wright, do Departamento de Economia, no nível de adjunto 3.
Admite o professor Joanílio Rodolpho Teixeira, do Departamento de Economia, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 3.
Admite o professor Isaias Coelho, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 3 (três), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor João do Carmo de Oliveira, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 3 (três), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor José Carlos de Oliveira, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Dispensa o servidor Luiz Carlos Cavalcanti Albuquerque da função de subchefe do Departamento de Economia.
Designa a servidora Vânia Lomonaco Bastos, para a função de subchefe do Departamento de Economia.
Dispensa, a partir de 28/02/98, a servidora Maria da Conceição Sampaio de Sousa, da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Economia.
Designa o servidor Reginaldo das Neves Alves para exercer a função de Secretário (FG-4) do Departamento de Economia.
Concede dispensa, por término de mandato, à servidora Adriana Moreira Amado da função de Subchefe do Departamento de Economia, a partir de 01/10/1998.
Designa o Prof. Charles Curt Mueller, do Depatamento de Economia, como executor do convênio nº 81.281.
Dispensa o professor Edmar Lisboa Bacha das funções de Chefe do Departamento de Economia.
Dispensa a professora Maria Tereza Ribeiro de Oliveira Versiani das funções de subchefe do Departamento de Economia.
Dispensa o Professor Flávio Rabelo Versiani da função de chefe do Departamento de Economia.
Designa o Professor Charles Curt Mueller para exercer a função de Chefe do Departamento de Economia.
Designa os professores Cid Ferreira Lopes Filho, Telma Suaiden e Carlito Roberto Zaneth para serem, respectivamente, representantes do Departamento de Administração, Departarmento de Matemática e Departamento de Economia junto à Congregação de Carreira do curso de Administração.
Dispensa o professor Charles Curt Mueller da Função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa a professora Elca Rubinstein Rosenberg da função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Nomeia Maria Abdalla Tannuri para o cargo de Professora Assistente MS B I (M) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da exoneração de Charles Leslie Wright.
Designa o servidor Flávio Rabelo Versiani para a função de chefe do Departamento de Economia.
Designa os professores Flávio Rabelo Versiani e Paulina de Freitas Targino para Executor e Executor Substituto, respectivamente, do Convênio celebrado entre a FUB e MEC/SESu, que objetiva a implementação dos projetos aprovados por meio do Programa Nova Universidade. Designa os seguintes professores para coordenar os projetos discriminados: Maria da Glória Miotto Wright - Avaliação e Aprimoramento do Ensino de Graduação em Enfermagem, Vânia Lomônaco Bastos - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais para o Departamento de Economia, Horácio Friedman - Aplicação de Recursos Audiovisuais Modernos ao Ensino de Patologia, Renato Ângelo Saraiva - Reanimação Cardiorrespiratória, Jeferson Bastos Aragão - Aparelhamento dos Laboratórios de Aulas Práticas Disciplinas Biofísica e Princípios de Instrumentação Científica, Luiz Fernando Junqueira Júnior - Instrumentação das Atividades Laboratoriais de Ensino do Departamento de Medicina Especializada, José Florêncio Rodrigues Junior - Supervisão Paritária para Docentes Universitários, Maria Angela Guimarães Feitosa - Instalação do Laboratório Didático de Psicofísica Acústica, Rita Laura Segato de Carvalho - Sociedade Antropológica, Ivone Rezende Diniz Rocha - Instalação de uma Estrutura de Apoio e Manutenção de Coleções Didáticas de Espécimes Zoológicas do Cerrado, Maristela de Oliveira Azevedo, Implantação do Módulo de Aulas Práticas de Biologia Molecular, Marcel Auguste Dardenne - Apoio e Desenvolvimento do Ensino de Geologia, Mineralogia e Petrologia da UnB, Orlando Ayrton de Toledo - Instalação de uma Clínica Odontológica de Ensino, Aloylson Gregório de Toledo Pinto - Repensando a Graduação: Elementos à Discussão e Formulação de Projetos Educacional da UnB, Osmar Riehl - Intercâmbio de Educação Física UnB/UFSM, Maria Isabel Santos Magalhães - Ampliação da Oficina de Tradução, Maria Madalena Maia - Projeto Micros, Antônio Moreira Campolina - Melhoria e Atualização das Disciplinas da Área de Construção dos Cursos de Engenharia Civil e Arquitetura .
Designa o Professor Jorge Madeira Nogueira (ECO), para exercer a função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, por termino de mandato, o Professor Carlito Roberto Zanetti (ECO) da função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Admite o professor Jorge Madeira Nogueira, do Departamento de Economia, no quadro docente da UnB, no nível de Adjunto 1, a partir de 23/12/1985.
Admite o professor Jean-Luc Sammy Rosinger, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 3 (três), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor Manuel Maciel Formiga, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Designa o Professor Aércio dos Santos Cunha para a função de Chefe do Departamento de Economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Nomeia Carlos Alberto Ramos para o cargo de Professor Adjunto MS-C-1 (D), do quadro de pessoal permanente da FUB, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente de exoneração de Isaías Coelho, ocorrida em 01/12/91.
Designa o professor Charles Curt Mueller, representante do Departamento de Economia – ECO, junto à Câmara Diretora da Fazenda Água Limpa.
Dispensa a servidora Helena Mendonça Gardés da função de Secretário de Departamento, do Departamento de Economia.
Nomeia Flávio Marques Menezes para o cargo de Professor Adjunto de MS-C-1 (D), do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente da Exoneração de Mozart Foschete da Silva.
Concede dispensa, por término de mandato, o servidor Joaquim Pinto de Andrade da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia, a partir de 05/10/1998.
Designa o servidor André Luis Rossi de Oliveira, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia (ECO).
Designa o servidor Joaquim Pinto de Andrade, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Chefe (FG-1) do ECO/Departamento de Economia.
Concede progressão funcional à servidora Adriana Moreira Amado, Professora Adjunta MSC-04-DE, do Departamento de Economia, em virtude da habilitação no Concurso Público do Edital Convocatório nº 48/2005, publicado no DOU de 19/05/2005, para a classe de Professora Títular em Regime de Dedicação Exclusiva.
Dispensa por término do mandato, servidora Sofia Galvão Baptista, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Chefe do Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciênicia da Informação e Documentação.
Reconduz a servidora Adriana Moreira Amado, ocupante do cargo de Professor Titular MS, à função de Subchefe do Departamento de Economia, a partir de 28/11/2006.
Dispensa o servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Economia.
Dispensa, a pedido, a servidora Márcia de Castro Guimarães, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária (FG-4) do ECO/Departamento de Economia, a partir de 21/6/2005.
Nomeia Fabiano Rodrigues Bastos, habilitado em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos, objeto do Edital de Convocação nº 145/2006 e Edital de Homologação nº 311/2006, para o cargo de Professor Adjunto MSC I D DE, código de vaga nº 707415, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga por aposentadoria de Luiza de Paiva Silva, ocorrida em 03/09/2003.
Exonera, a pedido, a partir de 15/07/2002, o servidor João Ricardo Oliveira de Faria, ocupante do cargo de Professor adjunto, com lotação no Departamento de Economia.
Designa servidor Flávio Rabelo Versiane - ocupante do cargo de Professor Titular - para exercer a função de Chefe pro tempore do Departamento de Economia, no período de 29 de setembro a 31 de outubro de 2002.
Dispensar, a pedido, o servidor Jorge Madeira Nogueira, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Graduação (FG-2) do Departamento de Economia/ECO.
Designa a servidora Maria Eduarda Tannuri-Pianto, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação (FG-2) do ECO/Departamento de Economia.
Designa o servidor Roberto de Góes Ellery Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do ECO/Departamento de Economia.
Designa o professor Edmar Lisboa Bacha do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES visando despesas de custeio do curso Intensivo de Nivelamento em Economia.
Designa o escriturário José Abadio da Fonseca para responder pela Secretaria do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas durante o afastamento do titular.
Dispensa, por término de mandato, o professor Lívio William Reis de Carvalho da função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Ricardo Roberto de Araujo Lima para a função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa a Professora Elca Rubistein Rosenberg da função de subchefe do Departamento de Economia.
Designa a professora Elca Rubinstein Rosenberg para Subchefe do Departamento de Economia do IH.
Designa o professor Armando Dias Mendes, do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para Executor de Convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e o Instituto de Desenvolvimento Empresarial do Pará.
Dá acesso, por merecimento, ao professor José Antonio Sant'Ana, do Departamento de Economia, de Assistente 3 (três) para adjunto 2 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o professor Leandro Amaral Lopes, do Departamento de Economia, no quadro Docente desta Universidade, no nível de assistente 1 (um), a partir de 23 de dezembro de 1985.
Admite o Professor Stephen Anthony de Castro, do Departamento de Economia, no Quadro Docente da Universidade, no nível de Adjunto 1.
Nomeia Isaias Coelho para o cargo de Professor Adjunto MS C I (D) DE, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Economia, em vaga decorrente de Falecimento de César Augusto G. da Silva Areal, ocorrida em 30/10/1994.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 019/94. Procede à progressão funcional da professora assistente Mirta Noemi Sataka Bugarin, do nível 2 para o nível 3, lotada no Departamento de Economia.
Admite por transferência da Universidade Federal de Viçosa a Professora Maria Madalena Maia lotada no Departamento de Economia, no quadro de docentes desta universidade.
Admite por transferência da Universidade Federal de Viçosa a Professora Aercio dos Santo Cunha lotado no Departamento de Economia, no quadro de docentes desta universidade.
Designa o Professor Stephen Anthony de Castro (ECO), para exercer a função de Sub-Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa o Professor Raimundo Nonato Santana da função de Subchefe do Departamento de Economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa o Professor Joaníldo Rodolpho Teixeira da função de Chefe do Departamento de Economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o servidor Jorge Luiz Pereira para a função de Secretário de Departamento, do Departamento de Economia.