Designa a servidora Maria Regina Miranda Pinelli, ocupante do cargo de Psicólogo/Área, para responder como Coordenadora (FG-1) do Centro de Atendimento de Estudos Pisológicos, durante o período de férias do titular Ileno Izídio da Costa, de 12/1/2007 a 16/2/2007.
Designa a servidora Maria Regina Miranda Pinelli, ocupante do cargo de Psicóloga NS, para responder como Coordenadora do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-1) do IP/Instituto de Psicologia, durante o período de Férias e Licença Especial do Professor Ileno Izidio da Costa, no período de 14/2/2005 a 30/3/2005 e 31/3/2005 a 29/6/2005, respectivamente.
Designa a servidora Maria Regina Miranda Pinelli, Psicóloga, para responder pela Coordenação do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia, durante a licença capacitação do servidor Ileno Izídio da Costa, no período de 24/03/2003 a 21/06/2003.
Designa o servidor Ileno Izídio da Costa, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenador do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa, por aposentadoria, da função de membro suplente do Conselho Universitário, a representante do Instituto de Psicologia, a professora, Suely Sales Guimarães, designa para a mesma função o Professor, Aderson Luiz Costa Júnior e reconduz para função de membro efetivo, o professor, Iieno Izídio da Costa.
Dispensa, por término de mandato, as professoras Júlia Issy Abrahão e Sandra Francesca Conte de Almeida das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes dos docentes do Instituto de Psicologia. Designa, a partir de 20/11/2002, os professores Ileno Izídio da Costa e Suely Sales Guimarães para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes dos docentes do Instituto de Psicologia.
Designa os Professores Ileno Izídio da Costa e Domingos Savio Coelho para compor a Câmara de Extensão, na condição de Membros Titular e Suplente, respectivamente, como Representantes do Instituto de Psicologia.
Designa o Professor lleno Izídio da Costa para a função de membro titular da Câmara de Extensão, na condição de representante do Instituto de Psicologia.