Designa a servidora Gláucia Ribeiro Starling Diniz para exercer a função de coordenador do Centro de Atendimento de Estudos Psicológicos (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Designa o servidor Balsem Pinelli Júnior para exercer a função de coordenador geral de projetos especiais (FG-4) do Instituto de Psicologia.
Dispensa,a pedido,a servidora Antonia Alves de Sousa,ocupante do cargo de Assistente em Administração,da função de Secretária(FG-3) do Instituto de Psicologia(IPD).
Designar o servidor Balsem Pinelli Júnior,ocupante do cargo de Professor Assistente MS,para exercer a função de Coordenador-Geral de Projetos Especiais (FG-1) do Instituto de Psicologia (IPD).
Designa o servidor Luiz Pasquali, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador-Geral de Projetos Especiais (FG-1) do Instituto de Psicologia/IP.
Designa a servidora Eliane Maria Fleury Seidi, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão (FG-2) do Instituto de Psicologia/IP.
Designa o servidor Gerson Américo Janczura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Instituto de Psicologia/IP.
Designa a servidora Maria Angela Guimarães Feitosa, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de extensão do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, o servidor Onofre Rodrigues de Miranda, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-5) do Instituto de Psicologia (IP).
Designa o Professor Assistente, Balsem Pinelli Júnior, como Coordenador de Extensão do Instituto de Psicologia, decorrente da licença Capacitação da Professora, Eliane Maria Fleury Seidl.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres , ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,para responder como Diretor (CD-4) do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 25/10/2006.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Helena Fávero, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação (FG-2) do IP/Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Regina Lúcia Sucupira Pedroza, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para responder como Coordenadora de Graduação em Psicologia (FG-2) do IP/Instituto de Psicologia, durante os períodos de Férias e Licença Especial da Professora Rachel Nunes da Cunha, de 19/07/2005 a 04/08/2005 e de 05/08/2005 a 04/11/2005, respectivamente.
Nomeia Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, candidato habilitado em 41º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no DOU de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no DOU de 18/03/2004, para o cargo de Assistente em Administração Nível de Classificação D, Nível de Capacitação 1 e Padrão de Vencimento 1, codigo de vaga nº 312200, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Psicologia, em vaga decorrente de posse em outro cargo inacumulável de Júlia Reide Pires Rocha Ribeiro, ocorrida em 10/08/2005.
Designa Roberto Ciqueira Gonçalves Carvalho, Assistente em Administração, para responder como Assistente do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Edna Alci Beserra Torres, de 11/09/2006 a 10/10/2006.
Designa o servidor Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente de Direção do Instituo de Psicologia (FG-2), durante o período de férias da titular Edna Alci Beserra Torres, de 10/09/2007 a 29/09/2007.
Designa o servidor Roberto Cirqueira Gonçalves Carvalho, ocupante do cargo de Assistente em administração, para exercer a função de Secretário do curso de graduação do Instituto de Psicologia, a partir de 18/04/2007.
Designa o Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia.
Designa a Wânia Cristina de Souza, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia, durante o período de licença capacitação da titular Eliane Maria Fleury Seidl.
Designa a servidora Terezinha de Camargo Viana, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para responder como Diretora do Instituto de Psicologia (CD-4), durante o período de férias da titular Maria Ângela Guimarães Feitosa, de 7/1/2008 a 1 0/2/2007.
Designa o Hartmut Günther, ocupante do cargo de Professor Titular, para responder como Chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia, durante o período de afastamento da titular Kátia Elizabeth Puente Palácios.
Retifica o Ato da Reitoria nº 565/2008, que designou o Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto, ocupante do cargo de Professor Associado MS; onde se lê Coordenador de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia, leia-se Coordenador de Pós-Graduação Lato- Sensu do Instituto de Psicologia.
Reconduz a professora Eliane Maria Fleury SeidI à função de membro titular da Câmara de Extensão, como representante do Instituto de Psicologia.
Designa o Professor Álvaro Tamayo Lombana para exercer a função de chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa a servidora Antônia Alves de Souza do cargo de secretária do Departamento de Psicologia Social e Trabalho. Designa a servidora Antônia Alves de Sousa para o cargo de secretária do Instituto de Psicologia. Designa o servidor José Ribamar Pereira Frazão para o cargo de secretário do Departamento de Psicologia Social.
Designa o Professor Lincoln da Silva Gimenes, para exercer, pelo período de 02 (dois) anos, a função de Chefe do Departamento de Processos Psicológicos Básicos (FG-1), do Instituto de Psicologia,a partir de 01/03/90.
Dispensa, a pedido, a Professora Maria da Glória G. Gimenes da função de Vice-Diretora do Instituto de Psicologia (FC-5) a partir de 13/03/90.
Designa o Professor Alvaro Tamayo Lombana para exercer a função de Chefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Dispensa o professor Edson Alves de Souza Filho da função de subchefe do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia a partir de 11/09/90.
Designa a servidora Ângela Magda Rodrigues Virgolim, para exercer, interinamente, a função de Coordenadora de Graduação, no Instituto de Psicologia.
Exonera, a pedido, a partir de 26/07/1996, a servidora Nesita Márcia Lima Queiroz Côrdova, ocupante do cargo de Assistente em Adminitração NI B III, código de vaga nº 314511, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Psicologia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0121/1997, que dispensou Mariza Monteiro Borges, da função de Diretor (CD-3), do Instituto de Psicologia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0123/1997, que designou Mariza Monteiro Borges, para exercer a função de Diretor (CD-4), do Instituto de Psicologia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0125/1997, que designou Álvaro Tamayo Lombana, para exercer a função de Vice-Diretor, do Instituto de Psicologia.
Exonera, a pedido, a servidora Albertina Vieira da Silva, ocupante do cargo de Copeiro, com lotação na Direção do Instituto de Psicologia.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 13/03/98, a servidora Mariza Monteiro Borges, da função de Diretora (CD-4), do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Mariza Monteiro Borges para exercer a função de Diretora pro tempore do Instituto de Psicologia, pelo período de 13/03/98 a 12/04/98.
Dispensa Timothy Martin Mulholland da função de Diretor do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Glaucia Ribeiro Starling Diniz para a função de coordenadora de Extensão do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/09/1995, a servidora Angela Magda Rodrigues Virgolim, da função de Cordenadora do Curso de Graduação (FG-2), do Instituto de Psicologia.
Designa a servidora Rachel Nunes da Cunha, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2), do Instituto de Psicologia.
Designa o servidor Balsem Pinelli Júnior para exercer a função de Coordenador Geral de Projetos Especiais do Instituto de Psicologia.
Dispensa, a pedido, a partir de 14/04/1998, a servidora Rachel Nunes da Cunha da função de Coordenadora do Curso de Graduação (FG-2) do Instituto de Psicologia.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria n. 823/1999, publicado no DOU de 2/9/1999, que dispensou o Professor Ileno Izídio da Costa, da função de Coordenador do Centro de Atendimento de Estudos Psicológicos (FG-1) do Instituto de Psicologia.
Designa o servidor Jairo Eduardo Borges Andrade, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia, a partir de 20/01/2006.
Reconduz o servidor Norberto Abreu e Silva Neto, ocupante do cargo de Professor titular, à função de Coordenador de pós-graduação em psicologia do Instituto de psicologia, a partir de 15/03/2007.
Designa o servidor Cláudio Vaz Torres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de férias da titular Maria Angela Guimarães Feitosa, de 3/3/2008 a 12/4/2008.
Dispensa o Norberto Abreu e Silva Neto, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia.
Designa o Cláudio Vaz Tôrres, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Psicologia, durante o período de afastamento da titular Maria Angela Guimarães Feitosa.
Dispensa a servidora Ângela Maria de Oliveira Almeida, professora adjunto, da função de Coordenadora do Curso de Extensão (FG-2) do Instituto de Psicologia (IP).
Designa a servidora Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, ocupante do cargo de Professora assistente, para exercer a função Coordenadora de graduação do Instituto de Psicologia.
Designa o servidor Onofre Rodrigues de Miranda, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer a função de Secretário (FG-4) do CAEP/Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos do Instituto de Psicologia.