Designa o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos (FG-1) do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Chicre Rachid, de 02/01/2006 a 12/01/2006.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, Coordenador do Núcleo de Tecnologia da UnB, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática (CD-4), durante o período de férias do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 03/09/2007 a 02/10/2007.
Designa o servidor Leonardo Muzzi Soares, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe da Unidade Descentralizada do Centro de Informática (FG-1) durante o período de férias do titular Paulo Argolo da Cruz Rios Filho, de 09/07/2007 a 20/07/2007.
Designa o servidor Ricardo Staciarini Puttini, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Diretor do Centro de Informática, a partir de 07/02/2007.
Designa o servidor Renato Gomes, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço de Rede e Suporte do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Maurício Victorino de Carvalho, de 7/1/2008 a 18/1/2008.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática , durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 23/2/2008 a 3/3/2008.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática , durante o período de férias do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 6/2/2008 a 22/2/2008.
Designa o servidor José Carlos Pena Gonzalez, ocupante do cargo de Analista de Sistemas NS, para exercer a função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte (FG-1) do CPD/Centro de Informática.
Designa o servidor Mauro Henrique de Castro, ocupante do cargo de Analista de Sistemas, para exercer a função de Coordenador de Extensão do DEX/Decanato de Extensão, como representante do CPD/Centro de Informática.
Designa o Senhor Hidelberto Gonçalves Tavares para Executor do Convênio de cadastro nº 0.226 que objetiva a prestação de serviços e assistência técnica na Área de Processamento de Dados.
Designa o analista de sistemas referência 6, Marco Antonio Pinho Werneck Rodrigues para exercer as funções de diretor do Centro de Processamento de Dados.
Designa Marco Antônio Pinho Werneck Rodrigues, Diretor de CPD, Executor e o Analista de Sistemas Marco Aurélio Carvalho, Executor Substituto do convênio celebrado entre a FUB e o Supremo Tribunal Federal, que tem por objetivo o serviço e a assistência técnica na implementação e manutenção de um sistema de processamento eletrônico de dados referente ao andamento dos processos em tramitação.
Designa o servidor Ângelo Caminha Munhoz para a função de chefe do serviço de sistemas administrativos do centro de informática.
Designa a servidora Gloria Janda Parente Timbo para a função de coordenador de planejamento do centro de informática.
Designa o Servidor Marcelo Ladeira para exercer a função de Diretor (CD-3), do Centro de Informática.
Designa a servidora Simono Bordallo de Oliveira para exercer a função de Chefe do Serviço de Atendimento ao Usuário (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Rosendo Pimentel Pinheiro para exercer a função de Chefe da Unidade Descentralizada (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Makoto Nishiyama para exercer a função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa a servidora Eliane Maria Ribeiro Cury Peres da função gratificada de Chefe da Seção de Auxílio ao Usuário do Centro de Processamento de Dados e designa a servidora Etelvina Maria de Souza Rocha para a função gratificada de Chefe da Seção de Auxílio ao Usuário do CPD.
Designa o Coordenador de Projetos Wagner Teixeira da Silva, Diretor do Centro de Processamentos de Dados, para exercer a função de Representante dos Órgãos Suplementares junto ao Conselho de Administração, pelo período de um ano.
Designa o servidor Humberto Soares, para a função de Chefe do Serviço de Sistemas Especiais (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Lúcio Carlos de Andrade Borges, para exercer a função de Coordenador de Planejamento (FG-2), do Centro de Processamento de Dados.
Designa o servidor José Donizeti de Oliveira para a função de chefe do serviço administrativo do centro de informática.
Designa o servidor Antonio Rodrigues de Lacerda, para exercer a função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte, do Centro de Informática.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0201/1997, que designou Elana Ramos de Souza, para exercer a função de Diretor (CD-4), do Centro de Informática.
Designa Hildeberto Gonçalves Tavares, Diretor do Centro de Processamento de Dados e Chefe da Assessoria de Planejamento e Controle, executor do convênio celebrado entre a FUB e o Ministério das Relações Exteriores para realização de treinamento na área de Processamento de Dados naquele órgão.
Designa o servidor Paulo Fernando Ulian para exercer a função de Chefe da Seção de Desenvolvimento (FG-4) do Centro de Processamento de Dados.
Designa o servidor Manoel de Jesus Ribeiro Sales para a função de Chefe da Seção de Sistemas Acadêmicos do Centro de Processamento de Dados, a partir de 14/04/89.
Designa o Sr. Antonio Uchoa Pinheiro para exercer a função de Assessor do Reitor (FC-6), participando do desenvolvimento de projetos prioritários de informática da UnB, junto ao CPD, até 04/12/89.
Dispensa o Servidor Marco Antônio Pinho Werneck Rodrigues da função de Chefe da Divisão de Desenvolvimento (FG-4) do Centro de Processamento de Dados; Designa o servidor Augusto Pinto da Silva Neto para exercer a função de Chefe da Divisão de Desenvolvimento (FG-04) do Centro de Processamento de Dados; O Ato entra em vigor a partir de 03/01/1990.
Designa o servidor Antonio Rodrigues Lacerda para a função de chefe do Serviço de Equipamentos e Teleprocessamento do Centro de Informática.
Designa, a partir de 14/12/93 o servidor Mauro Henrique de Castro para a função de chefe do Serviço de Rede e Suporte Básico do Centro de Informática.
Designa o servidor Vladmir Carneiro Ferreira para exercer a função de Chefe do Serviço de Manutenção e Instalação (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, para exercer a função de Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Mário Pessoa Lima, para exercer a função de Assistente de Direção (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Antonio Rodrigues Lacerda para exercer a função de Chefe do Serviço de Manutenção e Instalação (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Chicre Rachid, para exercer a função de Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos, do Centro de Informática.
Designa, para exercer a função de Diretor do Centro de Informática, a partir de 14/11/2005, o Analista de Tecnologia da Informação Mauro Henrique de Castro.
Designa os Professores Jorge Henrique Cabral Fernandes, Diretor de Governança do Conhecimento, da Informação e da TI, e Leonarco Lazarte, do Departamento de Matemática, para representarem a Universidade de Brasília no Comitê Gestor da Rede Comunitária de Educação e Pesquisa. Designa o servidor Mauro Henrique de Castro, do Centro de Informática, e o Professor Ricardo Staciarini Puttini, do Departamento de Engenharia Elétrica, para representarem a Universidade de Brasília no Comitê Gestor da Rede Comunitária de Educação e Pesquisa. Entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário.
Designa de 17/07/2006 a 23/07/2006, o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante férias do titular Mauro Henrique de Castro.
Designa de 03/07/2006 a 14/07/2006, o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos do Centro de Informática, durante férias do titular Chicre Rachid.
Designa o servidor Rafael Timóteo de Sousa Júnior, Coordenador do Núcleo de Tecnologia da UnB, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 24/08/2007 a 02/09/2007.
Designa o Leonam Luiz Guimarães, ocupante do cargo de Técnico em Contabilidade, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira.
Designa o Analista de Sistemas Referência 6, Marco Antonio Pinho Werneck Rodrigues, para Executor de Convênio de cadastros nº 81.226, nº 81.258, nº 81.299, nº 81.300 e nº 81.300.
Designa o Coordenador de Projetos Wagner Teixeira da Silva para responder pela Direção do Centro de Processamento de Dados.
Designa o servidor Carlos Pedrosa Angeleas, para exercer a Função Gratificada FG-6, de Chefe da Divisão de Suporte Básico do Centro de Processamento de Dados, a partir de 01/11/87.
Dispensa Augusto Silva da função de Chefe do Serviço de Aplicações Acadêmicas do Centro de Processamento de Dados e designa Lúcio Borges para esse cargo.
Dispensa a servidora Ana Maria Rizzo Silva da função de Chefe da Divisão de Acompanhamento e Métodos (FG-4) do Centro de Processamento de Dados.Dispensa a servidora Glória Janda Parente Timbó da função de Chefe da Seção de Documentação (FG-6) do Centro de Processamento de Dados. Designa a servidora Glória Janda Parente Timbó para exercer a função de Chefe da Divisão de Acompanhamento e Métodos (FG-4) do Centro de Processamento de Dados.Designa a servidora Ana Maria Rizzo Silva para exercer a função de Chefe da Seção de Documentação (FG-6) do Centro de Processamento de Dados.O ato entra em vigor a partir de 24/02/90.
Dispensa o servidor Francisco Raimundo de Castro Guimarães da função de Chefe da Seção de Processos e Métodos (FG-6) da Coordenadoria de Sistemas e Métodos, a partir de 26/09/88. Designa a servidora Rosana Fernandes Sottovia para exercer a função de Chefe da Seção de Processos e Métodos (FG-6) da Coordenadoria de Sistemas e Métodos, a partir de 26/09/89. Dispensa o servidor Eurico de Aquino Gonçalves da função de Chefe da Seção de Análise e Programação (FG-6) da Coordenadoria de Sistemas e Métodos, a partir de 27/09/89. Designa o servidor Mozart de Cerqueira Branco para exercer a função de Chefe da Seção de Análise e Programação (FG-6), da Coordenadoria de Sistemas e Métodos, a partir de 27/09/89. Dispensa a servidora Rosana Fernandes Sottovia da função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo (FG-6), do Centro de Processamento de Dados, a partir de 26/09/89. Designa o servidor José Divino de Brito Silva para exercer a função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo (FG-6) do Centro de Processamento de Dados, a partir de 26/09/89.
Designa o servidor Maynardo N. Rodrigues Dantas para a função de chefe do serviço de operações do centro de informática.
Designa o servidor Roger Werkhauser Escalante para a função de Diretor de Sistemas do Centro de Informática.
Designa, a partir de 14/12/93, o servidor Rosendo Pimentel Pinheiro para a função de chefe do serviço de sistemas especiais do centro de informática.
Designa o servidor Chicre Rachid para exercer a função de Diretor de Sistemas (CD-4), do Centro de Informática.
Designa o servidor Chicre Rachid, para exercer a função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, para exercer a função de Chefe do Serviço de Apoio Financeiro e Orçamentário (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 02/01/2006 a 20/01/2006.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo no Centro de Informática (FG-1), durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 06/08/2007 a 23/08/2007.
Designa o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 18/10/2007 a 28/10/2007.
Designa o Marcelo Ladeira, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, para exercer a função de Diretor do Centro de Informática.
Designa o Francisco Parente Timbó, ocupante do cargo de Técnico de Técnologia da Informação, para responder como Chefe do Serviço de Análise e Desenvolvimento de Projetos do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Chicre Rachid.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 2/1/2008 a 18/1/2008.
Designa o coordenador de projetos Wagner Teixeira da Silva, Diretor do Centro de Processamento de dados, para exercer função de Membro da Câmara de Administração e Finanças.
Designa o Servidor Antônio Carlos Batista de Oliveira, para exercer a função gratificada (FG-8) de Chefe da Seção de Acompanhamento e Recursos Humanos, do Centro de Processamento de Dados.
Designa o servidor Pedro Ismar Maia de Souza Júnior para a função de Chefe da Divisão de Apoio do Centro de Processamento de Dados, a partir de 30/03/89.
Designa Halley Ferreira Pinto para exercer a função de Chefe da Divisão de Sistemas do Centro de Processamento de Dados. Designa Mayre T. S. Cerqueira para exercer a função de Chefe da Divisão de Atendimento ao Usuário do Centro de Processamento de Dados.
Revoga o Ato da Reitoria nº 127/91. 2.Designa o Servidor Guillermo José Pascual para representar o CPD, junto ao Comitê de Usuários das Unidades Acadêmicas do Conselho de Informática.
Designa o servidor Chicre Rachid, para a função de Chefe do Serviço de Sistemas Acadêmicos (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, por término de mandato, os servidores Euridice de Carvalho S. Ferro (BCE) e Alexandre Lima (EDU) das funções de membros efetivo e suplente jutno ao Conselho de Administração, como representantes dos Órgãos Complementares. Designa os servidores Alexandre Lima (EDU) e Elana S. Ramos (CPD) para exercerem as funções de membros efetivo e suplente junto ao Conselho de Administração, como representantes dos Órgãos Complementares, a partir de 18/06/1996.
Designa a servidora Rossani Ribeiro Prado Bastos, para exercer a função de Chefe do Serviço de Gerência e Contratos (FG-1), do Centro de Informática.
Designa o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, para exercer a função de Chefe do Serviço de Modernização, do Centro de Informática.
Designa Hildeberto Gonçalves Tavares, Diretor do Centro de Processamento de Dados e Chefe da Assessoria de Planejamento e Controle, para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Companhia Brasileira de Alimentos-COBAL, com o objetivo da utilização pela COBAL do equipamento da FUB para processamento de dados da sua experiência em atividades de treinamento e pesquisa.
Designa o servidor Marcelo Ladeira para exercer a função de Diretor do Centro de Informática (CD-3) do Centro de Informática, a partir de 07/07/93.
Designa a servidora Simone Bordallo de Oliveira para a função de coordenador de atendimento a usuários acadêmicos do centro de informática.
Designa os Servidores José Alencar Carneiro de Freitas, Diretor da Fazenda Água Limpa, e Elana Ramos de Souza, Diretora do Centro de Informática - CPD, como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os órgãos complementares da Universidade de Brasília.
Designa o servidor Mauro Henrique de Castro para exercer função de Chefe do Serviço de Rede e Suporte (FG-1) do Centro de Informática.
Designa o servidor Lúcio Carlos de Andrade Borges e o professor Antônio Xavier de Campos para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, como representantes dos órgãos complementares.
Designa de 10/07/2006 a 16/07/2006, o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para responder como Diretor de Centro de Informática, durante férias do titular Mauro Henrique de Castro.
Designa o servidor Maurício Victorino de Carvalho, ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, para responder como Chefe de Serviço de Rede e Suporte (FG-1) do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Domingo Pereira Costa, de 20/11/2006 a 4/12/2006.
Designa o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Mauro Henrique de Castro, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Designa o servidor Maurício Victorino de Carvalho, ocupante do cargo de Técnico de tecnologia da informação, para responder como Chefe do Serviço de Rede e Suporte do Centro de Informática, durante o período de férias do titular Domingos Pereira Costa, de 08/01/2007 a 19/01/2007.
Designa o servidor José Divino de Brito Silva, ocupante do cargo de Técnico em assuntos educacionais, para responder como Chefe do Serviço Administrativo do Centro de Informática, durante o período de férias do titular José Donizete de Oliveira, de 08/02/2007 a 19/02/2007.
Designa o servidor Cláudio Roberto Vieira Chaves, ocupante do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, para exercer a função de Chefe do Serviço de Base de Dados do Centro de Informática, a partir de 09/10/2007.
Designa o servidor José Donizete de Oliveira, ocupante do cargo de Assistente em administração, para responder como Diretor do Centro de Informática, durante o período de afastamento do titular Ricardo Staciarini Puttini, de 28/06/2007 a 18/07/2007.