Dispensa, a pedido, o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, da função de Diretor de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 14/11/2005.
Dispensa o Professor Adjunto Antônio Carlos Moraes Lessa, a pedido, da função de Coordenador de Graduação do Instituto de Relações Internacionais (IREL).
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Horácio Friedman da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Patologia, a partir de 15/09/1998.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Elaine Rose Maia da função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Química.
Dispensa, a pedido, a servidora Emília Vitória da Silva, da função de Chefe do Centro de Famácia Clínica (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, o servidor Vanderli Pereira Gomes, ocupante do cargo de Técnico em Radiologia NI C I, código de vaga nº 631575, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa da função de Coordenadora de Análise de Processos, da Secretaria de Recursos Humanos (SRH), a pedido, a Secretária-Executiva Tereza Neuma Leite de Mesquita, a partir de 14/11/2005.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Francisco Ricardo da Cunha da função de Coordenador do Curso de Pós-graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Mecânica.
Exonera, a pedido, o servidor Edson Soares Silva, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica NI C I, código de vaga nº 634667, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Manutenção a Equipamentos Científicos.
Concede dispensa a pedido ao servidor Antônio César Pinho Brasil Júnior (ENM) da função de membro efetivo junto ao Conselho Universitário, representando os docentes da Faculdade de Tecnologia, a partir de 20/08/1998. Designa, ainda, o servidores Pedro Murrieta Santos Neto (ENC) e Humberto Abdalla Júnior (ENE) para exercer as funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes da Faculdade de Tecnologia, a partir de 20/08/1998.
Concede dispensa a pedido aos servidores Noraí Romeu Rocco (IED) e Otil Lara (FIS) das funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 15/09/1998. Designa, ainda, os servidores Gerson Henrique Pfitscher (CIC) e Haidée Poubel Werneck (MAT) para exercer as funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Exatas, a partir de 15/09/1998.
Concede dispensa a pedido à servidora Vera Lúcia Decnop Coelho (PCL) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho do Instituto de Psicologia, a partir de 20/08/1998. Designa, ainda, o servidor Norberto Abreu e Silva Neto (PCL) para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho do Instituto de Psicologia, a partir de 10/08/1998.
Dispensa, a pedido, o servidor Geraldo de Tadeu Teixeira de Carvalho, ocupante do cargo de Programador de Computador, da função de Secretário do Curso de Graduação Noturno (FG-5) do CID/Departamento de Ciência da Informação e Documentação.
Exonera, a pedido, Jânio Figueiredo de Aquino, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, Físico, vaga nº 705007, lotado no Hospital Universitário de Brasília, a partir de 02/08/2006.
Exonera, a pedido, o servidor Akira Nitahara Souza, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Engenheiro Civil/Especialidade NS, código de vaga n. 312189, com lotação no HUB/Hospital Universitário de Brasília.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Mariluza Araújo Granja e Barros da função de Coordenadora do Curso de Pós-graduação (FG-2) do Departamento de Botânica, a partir de 01/10/1998.
Dispensa da função de Chefe do Departamento de Ciência da Computação, a pedido, a partir de 14/11/2005, o Professor Adjunto Murilo Silva de Camargo.
Dispensa, a pedido, a servidora Daniela Bastos Dias, da função de Secretário (FG-4), do Departamento de Estatística.
Dispensa, a pedido, servidor Jose Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área, da função de Coordenador de Manutenção (FG-1) da Prefeitura do Campus/PRC.
Dispensa, a pedido, o servidor Oscar de Moraes Cordeito Netto, ocupante do cargo Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos do ENC/Departamento de Engenharia Civil e Ambiental.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenadora de Articulação Institucional, da Diretoria Técnica de Extensão, a servidora Antônia Célia Barros Lins Bonfim, a partir de 14/11/2005.
Concede dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto de Meneses (GEO) da função de membro efetivo junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Geociências.Designa, ainda, o servidor João Willy Correa Rosa (Geo) para a função de membro efetivo junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Geociências, a partir de 03/03/1998.
Dispensa, a pedido, a servidora Zélia Leal Adghirni, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), da Faculdade de Comunicação.
Dispensa, a pedido, da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o representante dos Coordenadores dos Cursos de Gradução, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Relações Internacionais, a professora, Norma Breda dos Santos e designa para a mesma função, o professor Eiiti Sato.
Dispensa, a pedido, o servidor Carlos Alberto Rodrigues Diniz, da função de Chefe da Seção do Almoxarifado (FG-6), da Editora Universidade de Brasília.
Dispensa, a pedido, da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o representante dos Coordenadores dos Cursos de Gradução, Pós-Graduação e Extensão da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, o professor, Francisco Ernesto Moreno Bernal e designa para a mesma função, a professora Deborah CIéa Ruy.
Dispensa, a pedido, o servidor Rogério Castro Mascarenhas, da função de Chefe da Divisão de Administração (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor João da Silva Barbosa, da função de Chefe do Centro de Anestesiologia (FG-2), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, da função de Diretora do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre as Américas Latinas, a Professora Doutora, Elizabeth Cancelli.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Edi Mendes Guimarães da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociências (FG-2) junto ao Decanato de Extensão, a partir de 01/09/1998.
Concede dispensa a pedido à servidora Rita Laura Segato (DAN) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão, do Instituto de Ciências Sociais, a partir de 27/08/1998. Designa, ainda, o servidor Wilson Trajano Filho (DAN) para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-graduação e de Extensão, do Instituto de Ciências Sociais, a partir de 27/08/1998.
Dispensa, a pedido, Neander Furtado Silva, professor, da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representando do Conselho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 17/08/2006. Designa Márcio Augusto Roma Buzar para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do COnselho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 17/08/2006. Memo FAU nº137/2006.
Dispensa, a pedido, Oscar Luís Ferreira, professor, da função de membro titular do Conselho de Administração, como representante do Conselho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir de 17/08/2006. Designa as professoras Maria Cecília Figueiras Lima Gabriele e Ana Elisabete de Almeida Medeiros, para as funções de membro titular e suplente do Conselho da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo a partir de 17/08/2006. Memo FAU nº 139/2006.
Dispensa, a pedido, das funções de membro efetivo e suplente do Conselho Universitário, os representantes do Instituto de Ciências Biológicas, os professores, Jader Soares Marinho Filho e Zulmira Guerrero Marques Lacava.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Valdelice da Silva Santos da função de Secretária (FG-4) do Departamento de Engenharia Mecânica, a partir de 31/08/1998.
Dispensa, a pedido, a servidora Marilúcia Rocha de Almeida Picanço, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Medicina/EM.
Concede dispensa, a pedido, a servidora Rachel do Valle Dettoni da função de Subchefe do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula a partir de 09/09/1998.
Exonera, a pedido, a partir de 21/8/2002, a servidora Lindivânia Brandão Bispo, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Enfermeira NS, código de vaga n. 708318, com lotação no Hospital Universitário de Brasília/HUB.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Angela Maria Pontes da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução, a partir de 01/08/1998.
Dispensa, a pedido, da função de Chefe do Departamento de Planejamento e Administração, o Professor Adjunto, Rogério de Andrade Córdova.
Concede dispensa, a pedido, o servidor Paulo Cesar Coelho Abrantes da função de Subchefe do Departamento de Filosofia a partir de 13/09/1998.
Concede dispensa, a pedido, o servidor Julio Ramon Cabrera Alvarez da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Filosofia a partir de 13/09/1998.
Concede dispensa, a pedido, o servidor José Ricardo Peixoto da função de Coordenador de Extensão da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FG-2) junto ao Decanato de Extensão a partir de 01/09/1998.
Exonera, a pedido, o Professor Auxiliar, César Mendes Pereira, lotado no Departamento de Audiovisuais e Publicidade.
Dispensa, a pedido, Stênio Meirelles de Carvalho, médico, da função de Chefe da Divisão de Apoio ao Atendimento Multidisciplinar do Hospital Universitário de Brasília a partir de 1º/08/2006, Portaria GAB/HUB nº 95/2006.
Dispensa, a pedido, a servidora Carolina Cassia Batista Santos, ocupante do cargo de Professora Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Serviço Social/SER.
Dispensa, a pedido, o servidor Edson Dantas de Araújo, da função de Secretário (FG-4), da Auditoria.
Exonera, a pedido, o servidor Melquezedeck Fernandes Castro, ocupante do cargo de Técnico em Eletrônica NI A III, código de vaga nº 314045, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Manutenção a Equipamentos Científicos.
Exonera, a pedido, Ricardo Kruk de Oliveira, Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, vaga nº 312358, lotado na Faculdade de Ciências da Saúde, a partir de 31/07/2006.
Dispensar, a pedido, o servidor Wilson Trajano Filho (DAN) da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Ciências Humanas e designa o servidor Wilson Trajano Filho (DAN) para exercer a função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Ciências Sociais.
Dispensa, a pedido, a servidora Alcida Rita Ramos (DAN) da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extenção, como representante do Conselho do Instituto de Ciências Sociais.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Leila Chalub Martins da função de Coordenadora de Extensão da Faculdade de Educação (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Dispensa, a pedido, o estudante Mauro César Santiago Chaves, mat. 93/07141, da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do corpo discente dos cursos de graduação da Universidade de Brasília.
Dispensa, a pedido, do servidor Martin Alberto Ibanez-Novion (DAN) da função de membro suplente e designa a servidora Cristiane Nunes (SOL) para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Administração, como representante do Insituto de Ciências Sociais.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Antônio Jorge Ramalho da Rocha da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Relações Internacionais, a partir de 19/08/1998.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Agnaldo Cuóco Portugal da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Departamento de Filosofia, a partir de 06/08/1998.
Exonera, a pedido, o servidor Mauro de Deus Passos, código de vaga nº 708048, ocupante do cargo de Atendente de Consultório NA C I, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Hospital Universitário de Brasília.
Concede dispensa, a pedido, à servidora Zilda Maria dos Santos da função de Chefe do Departamento de Projeto, Expressão e Representação em Arquitetura e Urbanismo, a partir de 10/08/1998.
Dispensa, a pedido, o servidor Vladmir Carneiro Ferreira, da função de Chefe de Serviço de Análise e Desenvolvimento (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Makoto Nishiyama, da função de Chefe de Serviço de Rede e Suporte (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Antonio Rodrigues de Lacerda, da função de Chefe de Serviço de Manutenção e Instalação (FG-1), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Chicre Rachid, da função de Diretor de Sistemas (CD-4), do Centro de Informática.
Nomeia Eduardo Maurício Mendes de Lima, habilitado em 1º lugar, no Concurso de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 39/2006. Edital de Homologação nº 195/2006, para Professor Adjunto, vaga nº 315717. do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotada na Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, por exoneração, a pedido, de Assis Antônio Pereira Medeiros, ocorrida em 01/08/2004.
Dispensa, a pedido, o servidor José Carlos Pena Gonzales, da função de Diretor de Suporte Técnico (CD-4), do Centro de Informática.
Dispensa, a pedido, o servidor Frederico Flósculo Pinheiro Barreto, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Nomeia Wilsa Maria Ramos, habilitada em 1º lugar, no Concurso de Provas e Títulos, objeto do Edital Convocatório nº 155/2006. Edital de Homologação nº 324/2006, para Professor Adjunto, vaga nº 707345. do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, lotada na Secretaria de Recursos Humanos por exoneração, a pedido, de Henyo Trindade Barreto Filho, ocorrida em 01/02/2006.
Exonera a pedido, o servidor Jorge Guilherme De Magalhães Francisconi, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, código de vaga n° 755545, com lotação no Departamento de Teoria e História em Arquitetura e Urbanismo (THA).
Exonera, a pedido, o servidor Adam Victor Nazareth Branduzzi, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, do cargo de Assistente em Administração, código de vaga nº 211218, lotado na Faculdade de Tecnologia, a partir de 31/07/2006.
Dispensa, a pedido, da função de Coordenador do Centro de Documentação, Acervo e Divulgação do Instituto de Artes, o Técnico em Artes Gráficas, Maurilho Tadeu Escossino.
Dispensa, a pedido, a servidora Cristina Maria Teixeira Stevens, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET).
Dispensa, a pedido, da função de Secretária do Instituto de Artes, a Assistente em Administração, Ana Maria Pinto de Lemos.
Dispensa, a pedido, o servidor Marco Aurélio de Carvalho, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Ciência da Computação.
Concede dispensa, a pedido, ao servidor Carlos Henrique Silveira de Andrade da função de Chefe do Centro de Produção de Refeições (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 01/08/1998.
Exonera, a pedido, o servidor Henderson Dias de Oliveira, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, do cargo de Técnico em Eletrônica, código de vaga nº 707639, lotado no Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos, a partir de 21/07/2006.
Dispensa, a pedido, a servidora Raquel Naves Blumenschein, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Concede dispensa, a pedido, a servidora Concepta Margaret Mcmanus Pimentel da função de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação (FG-2) da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária a partir de 10/08/1998.
Dispensa, a pedido, a servidora Lilia Hitomi Tanaka Gonçalves, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Departamento de Química.
Dispensa, a pedido, servidora Adalgisa Moura Fernandes, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária de Graduação (FG-4) da Faculdade de Medicina/EM.
Dispensa a pedido, o professor Vadim da Costa Arsky Filho (MUS) da função de Membro suplente junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília. Designa a professora Taís Augusto Pitta Garcia Cotta (IQ) para a função de membro suplente junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília.
Dispensa, a pedido, o servidor Geraldo Sardinha Almeida, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação Diurno (FG-2) do Departamento de Administração.
Dispensa, a pedido, professora Maria de Fátima Olivier Sudbrack (PCL) da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante do Conselho do Instituto de Psicologia (IP), a partir daquela data.
Dispensa, a pedido, o servidor Maurício Barata de Paula Pinto, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2), do Departamento de Economia.
Dispensa a pedido, o servidor Eleazar Volpato, ocupante de Professor Adjunto da função de Subchefe do Departamento de Engenharia Florestal (EFL).
Dispensa a pedido, o servidor Alexandre Florian da Costa, ocupante do cargo de Professor Adjunto da função de Chefe (FG-1) do departamento de Engenharia Florestal.
Dispensa, a pedido, a servidora Heloisa Helena Caldeira, da função de Chefe de Assessoria de Controle Interno (FG-1), do Hospital Universitário de Brasília.
Dispensa, a pedido, a servidora Rosangela Barz Berno, da função de Coordenador de Planejamento Estratégico (FG-1), da Assessoria de Planejamento e Avaliação Institucional.
Dispensa, a pedido, servidora Francinilda de Oliveira Barbosa, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretária do Conselho de Administração (FG-3) da Subsecretaria de órgãos Colegiados/SOC.
Dispensa, a pedido, da função de Secretário de Graduação da Faculdade de Ciência da Saúde, o Assistente em Administração, Josué Lopes Correa Neto.
Dispensa, a pedido, da função de Secretária do Departamento de Saúde Coletiva, a Assistente em Administração, Nancy Costa de Oliveira.
Dispensa, a pedido, servidor Célius Antônio Magalhães, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Projeto Especial Novas Tecnologias (FG-1) do Decanato de Ensino de Graduação/DEG.
Concede dispensa, a pedido, o servidor Welington José Monteiro Fonseca da função de Chefe da Assessoria de Comunicação Social (CD-4), a partir de 10/08/1998.
Dispensa, a pedido, o servidor Julio Ramon Cabrera Alvarez, da função de Chefe (FG-1) Interino, do Departamento de Filosofia.
Dispensa, a pedido, da função de Chefe da Divisão de Atendimento Noturno, a Biliotecária/ Documentalista, Claudiney Carrijo de Queiroz.
Dispensa, a pedido, a servidora Ana Márcia Prata Miranda,da função de Secretário (FG-4), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Dispensa, a pedido, o servidor Ricardo Staciarini Puttini, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação (FG-2) do Departamento de Engenharia Elétrica (ENE).
Dispensa, a pedido, o servidor Onofre Rodrigues de Miranda, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Secretário do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (FG-5) do Instituto de Psicologia (IP).
Dispensa a pedido, a servidora Josilene Albino de Freitas Lima, ocupante do cargo de Enfermeira, da Função de Chefe do Centro de Enfermagem em tratamento Intensivo (FG-2) do Hospital Universitário de Brasília.
Exonera, a pedido, o senhor Elias Tavares de Araújo da função de Assessor (CD-4) do Reitor, a partir daquela data.
Dispensa, a pedido, a servidora Lurdes Teresa Lopes Jorge, da função de Chefe (FG-1), do Departamento de Linguística, Línguas Clássicas e Vernácula.
Exonera, a pedido, a servidora Ana Cláudia Porto Soares, coupante do cargo de Roteirista NS D IV, código de vaga nº 708286, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Centro de Produção Cultural e Educativa.