Designa o servidor Francisco Kleber M. de Azevedo para exercer a função de Secretário de Pós-Graduação do Departamento de Ecologia, do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a servidora Adalgisa Moura Fernandes para responder pela Secretaria do Departamento de Genética e Morfologia, do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a servidora Marisa Dias de Carvalho para exercer a função de Secretária do Departamento de Botânica, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os Professores Waldenor Barbosa da Cruz (CEL) e Maria Ângela Guimarães Feitosa (PSI) para a função de Titular e Suplente, respectivamente, das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Biológicas, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Designa a professora Kumiko Mizuta para a função gratificada (FG-5) de Subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, a partir desta data.
Designa Maria Aparecida do Nascimento e Braga para exercer a função de Secretária do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas por um período.
Dispensa o Servidor João Rios Mendes da função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7), do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a Servidora Maria do Socorro Castro Soares Terrasan, para exercer a função de Secretária de Pós-Graduação (FG-7), do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa, a partir de 12/02/1993, a servidora Maria Fernanda Nince Ferreira, para exercer a função de Coordenadora de Graduação do Curso de Ciências Biológicas, do Instituto de Ciências Biológicas.
Reintegra Fernando Luiz Kratz, servidor beneficiado pela anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das disposições constitucionais transitórias no cargo de professor adjunto de MS C IV do quadro de pessoal permanente desta Fundação Universidade de Brasília com lotação no departamento de genética e morfologia do instituto de ciências biológicas.
Dispensa, a pedido, a partir de 22/05/1995, a servidor Maria Fernanda Nince Ferreira, da função de Coordenadora de Curso de Graduação em Biologia (FG-2), do Instituto de Ciências Biológicas.
Exonera, a pedido, a partir de 12/06/1996, o servidor Inaldo do Nascimento, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI C I, código de vaga n° 707850, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Mundayatan Haridasan para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0090/1997, que designou Mundayatam Haridasan, para exercer a função de Diretor (CD-4), do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Aída Nazareth de Sant'anna Santos, para exercer a função de Assistente de direção, do instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, por término de mandato, os servidores Lenise Aparecida M. Garcia (CEL) e Iara Gomes Brasileiro (GEM) das funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/04/1996. Designa os servidores Valdir Filgueiras Pessoa (CFS) e Lenise Aparecida M. Garcia (CEL) como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/04/1996.
Designa a servidora Lourdes Isabel Velho do Amaral para exercer a função de Coordenador Noturno do Curso de Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio Probatório do Professor Hiroko Nitta (GEM), matricula n° 147265, referente ao período de 14/11/95 a 13/07/97, conforme parecer favorável da Comissão constituída pelo Ato do Instituto de Ciências Biológicas n° 35/97.
Dispensa, a partir de 22/02/96, o servidor Mundayatan Haridasn, da função de Diretor do Instituto de Ciências Biológicas (CD-4).
Designa a servidora Maria Sueli Soares Felipe, para exercer a função de Diretora do Instituto de Ciências Biológicas (CD-4).
Dispensa, a partir de 22/02/98, a servidora Linda Styer Caldas, da função de Vice-Diretora do Instituto de Ciências Biológicas.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Conceição Eneida dos Santos Silveira (BOT), Professor Adjunto I, matrícula n° 149951, referente ao período de 26/05/1997 a 25/01/1999, conforme parecer favorável da Comissão constituída pelo Ato n° 01/99 da Diretoria do Instituto de Ciências Biológicas.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório da servidora Cláudia Padovesi Fonseca.
Reconduz o professor Cezar Martins de Sá para a função de membro titular e o professor Elizabeth Nogueira Ferroni Schwartz para a função de membro suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-graduação e de extensão do Instituto de Ciências Biológicas, a partir da data de 15/05/2000, conforme Memorando IBD nº 0085/2000.
Designa o professor adjunto Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz para a função de Coordenador de Graduação do Instituto de Ciências Biológicas, conforme Memorando IBD nº 0061/2000.
Dispensa por término de mandato, a servidora Lourdes Isabel Velho do Amaral, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Chefe (FG-1) do Departamento de Botânica (BOT) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Exonera à pedido, a partir de 1/3/201, o servidor Fernando Barcellos Razuck, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área, código de vaga n° 707831, do Departamento de Biologia Celular (CEL) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa o Professor Visitante Cláudio Lúcio Costa para exercer a função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas (IB), a partir de 23/05/2001.
Designa a servidora Maria de Fátima Menezes Almeida Santos, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação - Diurno (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Dispensa, a pedido, o servidor Marcos Antônio dos Santos Silva, da função de Coordenador de Extensão (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas (IB). Ocupa o cargo de Professor Adjunto MS.
Designa o servidor Adalberto Corrêa Café Filho, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador Administrativo da Estação Experimental de Biologia (FG-2) do IB/instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Assistente do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Sant'anna Santos Costa, de 18/12/2005 a 01/01/2006.
Designa a servidora Held Barbosa de Souza, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Assistente da Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Santanna Santos Costa, de 20/11/2006 a 19/12/2006.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, lotada na Direção do Instituto de Ciências Biológicas, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Dispensa Adalberto Corrêa Café Filho, Professor Adjunto MS, da função de Coordenador Administrativo da Estação Experimental de Biologia, do Instituto de CIências Biológicas, a partir de 09/08/2006. Memorando FIT nº 55/2006.
Designa o servidor Jader Soares Marinho Filho, ocupante do cargo de Professor titular, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de afastamento da titular Sônia Nair Báo, de 03/05/2007 a 11/05/2007, sem prejuízo de suas atividades.
Designa a Numa Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Secretária do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de licença médica da titular Maria Joana Martins.
Dispensa, por término de mandato, a servidora Maria Sueli Soares Felipe, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretora (CD-4) do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa a servidora Sônia Nair Báo, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretora do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Nomeia Maria Luiza de Araújo Gastal, candidato habilitada em 1º lugar no concurso público objeto do Edital Convocatório nº 02/2002, e Edital de Homologação nº 64/2002, para o cargo de Professora adjunta, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria Jandyra Cunha, ocorrida em 17/12/1998.
Altera a retribuição da função da Direção do Instituto de Ciências Biológicas de CD-4 para FG-1, a partir de 01/07/2003.
Nomeia para o Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, o candidato Thalles Mendes Klimach, para o cargo de Técnico em Laboratório NI A I, vaga nº 312406, com lotação no Instituto de Ciência Biológicas, em decorrência da aposentadoria de Fábio Rocha Fonseca.
Reconduzi para as funções de membro efetivo e suplente do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas, os professores, Jader Soares Marinho e Zulmira Guerrero Marques Lacava.
Reconduz a professora Consuelo Medeiros Rodrigues de Lima/CEL à função de membro titular da CEG/Câmara de Ensino de Graduação, como representante do IB/Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a Sra. Maria Helena Pinheiro Monteiro da Secretaria do Instituto de Ciências Biológicas para designa-lá para a Secretaria do Instituto de Artes e Arquitetura.
Renova o mandato da professora Maria Inácia D'Avila Neto junto à Chefia do Departamento de Psicologia do IB.
Dispensa a Prof. Rosa Maria Benedetti Albanezi do Cargo de Subchefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciencias Biologicas.
Designa Juanita Reito Figueiredo para responder pela Secretaria do Departamento de Biologia Vegetal.
Designa a Sra. Therezinha Isaia Paviani como Subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biologicas.
Designa a professora Linda Styer Caldas para exercer a função de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Henrique Krieger para exercer a função de Chefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o Professor Wolfgang Franz Kempf da função de vice-diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o Professor Jeferson Bastos Aragão para responder pela vice-direção do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a escriturária Marildes Luiza de Almeida para responder pela Secretaria do Instituto de Ciências Biológicas durante a ausência do titular.
Designa o Professor Laércio Leonel Leite para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal.
Designa o Professor Álvaro Tamayo Lombana para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Psicologia.
Dispensa o Professor Luiz Pasquali do cargo de subchefe do Departamento de Psicologia.
Dispensa o Professor Luiz Pasquali, por término de mandato, do cargo de SubChefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas a partir da data 23/05/1985.
Designa o Professor Jorge Ponciano RIbeiro para exercer o cargo de SubChefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas a partir da data 24/05/1985.
Dispensa por término de mandato a professora Linda Styer Caldas da função de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Therezinha Isaia Paviani para exercer a função de chefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa por término de mandato a professora Julia Sursis Nobre Ferro Bucher da função de chefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Luiz Pasquali para exercer a função de subchefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o professor José Gilberto Aucélio do cargo de subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensar a professora Kumiko Mizuta, por término de mandato, do cargo de Subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a professora Therezinha Isaia Paviani, por Término de Mandato, do cargo de Chefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o Professor Waldenor Barbosa da Cruz para exercer o cargo de chefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o Professor Carlos Roberto Felix para exercer o cargo de subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, o Professor Shaw-Shung Huang, da função de chefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 15/12/84.
Dispensa, a pedido, o Professor Laércio Leonel Leite, da função de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 01/03/85.
Designa a Professora Maria Ângela Guimarães Feitosa do Instituto de Ciências Biológicas a partir da data 24/05/1985.
Designa a servidora Cássia Rocha Bijos, para exercer a função de Secretário, no Instituto de Biologia.
Designa a servidora Albanete Alves Burity para a função de secretária do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa José Carvalhedo para exercer a função de Chefe do Posto Avançado da Diretoria de Administração Acadêmica, para atendimento do Instituto de Ciências Biológicas e Instituto de Psicologia.
Dispensa, por término de mandato, o professor Waldenor Barbosa da Cruz da função de Chefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, a partir desta data.
Dispensa o servidor Adriano Vitalino da Rocha do cargo de Secretário do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a servidora Lécia Márcia Caixeta da Função de Gratificada de Assistente (FG-2), do Instituto de Ciências Biológicas.
Nomeia a Professora Helena Luna Ferreira para exercer a função de Vice-Diretora do Instituto de Ciências Biológicas (FC-5).
Dispensa o servidor Francisco Kleber Martins de Azevedo da função de Secretário de Pós-Graduação do Departamento de Ecologia, do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 22/01/90.
Dispensa o professor José Elias de Paula da função de Coordenador do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Dispensa a professora Michele Annie Rossignol Dardenne da função de Coordenadora do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Designa o professor Laércio Leonel Leite para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Designa o professor Djalma José Muniz para exercer a função de Subchefe do Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o professor Mundayatan Haridasan da função de Chefe do Departamento de Biologia Vegetal (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o professor Antonio Sebben para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Sônia Nair Báo para exercer função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Laércio Leonel Leite para exercer função de Subchefe do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, a professora Helena Luna Ferreira, da função de Subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a professora Helena Luna Ferreira, para exercer a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito os Atos da Reitoria nºs 503 e 552/89. Dispensa, a pedido, a professora Helena Luna Ferreira, da função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a professora Helena Luna Ferreira para exercer a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito os Atos da Reitoria nºs 502 e 550/89. Dispensa, a pedido, o professor Mundayatan Haridasan da função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o professor Antonio Sebben para exercer a função de Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Aparecida do Nascimento e Braga da função de Secretário (FG-3) do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 09/06/93.
Dispensa o servidor Waldenor Barbosa da Cruz da função de Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a servidora Helena Luna Ferreira da função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Linda Styer Caldas para a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Lurdes Isabel Velho do Amaral, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Biologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Exonera, a pedido, a servidora Maria Jânia Rodrigues Ferreira, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI c III, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria Jânia Rodrigues Ferreira, da função de Assistente de direção, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação - Noturno, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Roberto Brandão Cavalcanti, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, a partir de 09/03/98, a servidora Maria Helena de Camargo Souza da função de Secretária (FG-3) do Instituto deCiências Biológicas.
Designa a servidora Maria Joana Martins, para exercer a função de Secretária (FG-3), do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o servidor João Carlos Hohl Abrahão, ocupante do cargo de professor adjunto, da função de coordenador de extensão do Instituto de Ciências Biológicas junto ao Decanato de Extensão.
Designa o servidor Carlos Alberto Gonçalves, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de coordenador de extensão do Instituto de Ciências Biológicas junto ao Decanato de Extensão.
Designa, tendo em vista o constante do memorando IBD/085/99, a servidora Mariana de Souza Castro, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, para exercer a função de Coordenadora do Curso de Graduação - Diurno (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas.