Concede licença com vencimento ao professor Joel Guilherme da Silva Filho, do Departamento de Engenharia Elétrica da Faculdade de Tecnologia, para tratar de interesse particular.
Concede licença com ônus limitado à professora Rosicler Rocha, do Departamento de Medicina Especializada da Faculdade de Ciências da Saúde, a fim de participar do Curso de Micologia Médica, na Faculdade de Medicina de Buenos Aires - Argentina.
Concede licença ao professor Hirgari Iremoto a fim de que possa fazer curso de pós-graduação a nível de doutorado na Universidade de Tókio- Japão.
Prorroga licença sem vencimentos do Professor Glaucio Ary Dillon Soares.
Prorroga a licença da professora Josenilda de Araujo Caldeira Brant por mais um ano.
Concede licença sem vencimentos à professora Olivia Ottoni de Souza Campos do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas.
Retifica o Ato da Reitoria nº 347/75, que concede licença com ônus limitado ao professor Colber Gonçalves de Oliveira do Departamento de Física do Instituto de Ciências Exatas, na parte referente ao período de seu afastamento.
Concede licença sem vencimentos ao professor Jefferson Bueno do Departamento de Administração da FA.
Prorroga licença sem vencimentos da professora Claire Savit Bacha do Departamento de Ciências Sociais do IH.
Prorroga licença sem vencimentos da professora Vilneyde Mabel Queiroz Gonçalves de Lima do Departamento de Biologia Celular do IB.
Concede licença sem vencimentos ao professor Cassiano Nunes Botica do Departamento de Literatura do Instituto de Letras.
Concede licença sem vencimentos à professora Olivia Ottoni de Souza Campos do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas para Doutorado em Química Orgânica na Universidade de Wisconsin nos EUA.
Prorroga a licença sem ônus concedida a José Rincon Ferreira da Biblioteca Central.
Conceder licença com ônus limitado ao professor Mozart Victor Russomano, do Departamento de Direito da FA, do período de 16 a 29 de setembro de 1974, a fim de participar da jornada latino-americana do Direito do trabalho.
Concede licença sem ônus a professora Djeanne Cordeiro Pamplona pelo período de 03/01/1974 a 29/09/1974.
Concede licença sem ônus a professora Djeanne Cordeiro Pamplona pelo período de 03/09/1974 a 30/09/1975, a fim de cumprir pós-graduação na Universidade de George Washington - EUA.
Designa o professor Adalberto Correa Café, para responder pela direção da Faculdade de Ciências da Saúde, durante o período de licença do titular.
Concede licença ao professor Ademar Bradini, pelo período de 30 meses a partir de 19 de março de 1975, na Texas State University - EUA.
Prorrogar a licença do professor Marco Antonio Raupp, por mais 6 meses a partir do dia 19/08/1974.
Concede licença ao professor Hugo Alexandre Alves da Costa, do Departamento de Psicologia, para apresentar trabalho em congresso no Rio de Janeiro.
Cancela o Ato da Reitoria que concede licença ao professor Kiriti Kitawama.
Concede licença ao professor Kiriti Kitawama, do Departamento de Biologia, a fim de cumprir programa de doutorado.
Prorroga a licença sem ônus concedida ao professor Gildo Willadino, do Departamento de Planejamento e Administração da FE.
Concede ao professor Paulo Affonso de Moura Ferreira, do Departamento de Música para participar de festivais de música contemporânea em Varsóvia, Craz, Donaueschingen, Totterdan e Essel.
Concede à servidora Maria Fernanda de Albuquerque Maurício, matrícula nº 150151, licença para acompanhar o cônjugue, com exercício provisório na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Ocupa o cargo de Auxiliar de Enfermagem.
Prorroga por mais um ano a licença concedida para a professora Vilaneyde Mabel Gonçalves de Lima, do Departamento de Biologia Celular.
Concede licença para o professor do Departamento de Psicologia, João Cláudio Todorov, a fim de ministrar curso na Universidade Federal de São Carlos.
Prorroga por mais noventa dias a licença concedida para o professor Manoel Ximenes Neto, do Departamento de Medicina Especializada.
Concede licença para a professora Maria de Jesus Evangelista Duarte, do Departamento de Literatura, pelo período de seis meses, a fim de realizar projeto de pesquisa.
Prorroga a licença sem ônus concedida à professora Josenilda Caldeira Brant da Faculdade de Ciências da Saúde.
Concede licença sem ônus ao professor Luis Paulo Rosenberg, do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, a fim de concluir e defender tese de doutoramento na University of Vanderbilt, USA.
Concede licença sem ônus ao professor Silcio Barbosa de Oliveira, do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciências da Saúde, para realizar estudos de especialização em ginástica e ginástica olímpica, na Escola Superior de Esportes de Koln, na República Federal da Alemanha.
Prorroga licença sem vencimentos do professor Alcides Gadotti cursando pós-graduação na State University of New York.
Prorroga o mandato do professor Osmar Riehl na Coordenadoria Desportiva.
Prorroga a licença concedida ao professor José Maria Gonçalves de Almeida Junior do Departamento de Biologia Animal.
Cancela o Ato da Reitoria 47X/74 e concede licença sem ônus à professora Maria das Mercês Gomes Bonarriba. do Departamento de Ciências Sociais do IH.
Concede licença com ônus limitado ao professor Miguel Alves Pereira, do Instituto de Artes e Arquitetura, a fim de cumprir programa de intercâmbio cultural, bem como participar da VII Conferencia Latinoamericana'ae Faculdades e Escolas de Arquitetura, em Quito, sob os auspícios da Universidade Central do Equador.
Concede licença sem ônus ao professor José Roberto Novaes de Almeida do Departamento de Economia do IH.
Concede ao professor Celson José da Silva, do Departamento de Ciências Sociais, licença sem ônus pelo período de 1 ano.
Concede licença sem ônus ao professor Marcos Duarte Maia, do Departamento de Matemática, pelo período de 3 meses..
Concede licença com ônus limitado ao professor Elliot Watanabe Kitajira, do Departamento de Biologia, a fim de participar do II Congresso Americano de Microscopia Eletrônica em Ribeirão Preto.
Prorroga por mais um ano a licença concedida ao professor Geniberto Paiva Campos, a fim de concluir doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Concede licença com ônus limitado ao professor Reinbasdt Adolfo Puck, do Departamento de Geociências, a fim de cumprir programa de estágio na Universidade de Durham, Inglaterra.
Concede licença com ônus limitado ao professor Flávio Renê Kothe, do Departamento de Literatura, a fim de realizar os exames finais do doutorado na Universidade de São Paulo.
Concede licença para tratar de interesses particulares ao professor Alberto Sozin Furuguen, do Departamento de Economia.
Prorroga por mais um ano a licença concedida ao professor Clausius Gonçalves de Lima.
Concede licença para tratar de interesses particulares ao professor Satossi Abe, do Departamento de Economia.
Prorroga por mais um ano a licença concedida ao professor José Raimundo Braga Coelho, do Departamento de Matemática.
Cancela o Ato da Reitoria, nº 994/74, que concede licença sem ônus ao professor Marcos Duarte Maia.
Concede licença ao professor Marcos Duarte Maia, do Departamento de Matemática, para participar de pesquisas na Universidade de Cambridge, Inglaterra.
Retifica o Ato da Reitoria, nº 919/74, que concede licença ao professor Silcio Barbosa de Oliveira, do Departamento de Educação Física.
Prorroga a licença concedida ao professor Oswaldo Martins Reis para concluir curso na Escola Superior de Guerra.
Prorroga a licença concedida ao professor da Faculdade de Ciências da Saúde, Plinio Caldeira Brant, para concluir tese de doutorado na University of London.
Cancela o Ato da Reitora que autoriza a concessão de licença ao professor Kitini Kitayana, do Departamento de Biologia Animal.
Retifica a data de início da licença com ônus limitado concedida ao professor Clausius Gonçalves de Lima, do Departamento de Química.
Concede ao professor Paulo Afonso de Moura Ferreira, do Departamento de Música, licença com ônus limitado para participar de conferência sobre música brasileira na Alemanha.
Concede licença ao professor Álvaro Afonso Gorza Pignaton, do Departamento de Economia, pelo período de um ano a fim de cursar uma pós-graduação na Universidade de Illinois.
Designa servidora Anelise Weihgartner Ferreira, ocupante do cargo de Assistente Social, para exercer a função de Diretora (CD-4) da Casa da Cultura da América Latina/Cal, durante a Licença Capacitação da servidora Maria Angélica Brasil Gonçalves Madeira, no período de 1/4/2003 a 15/5/2003.
Designa Francisco Joaquim de Sousa, Assistente em Administração, para responder como Coordenador de Concessão e Postura do Serviço Administrativo da Prefeitura do Campus durante a licença da titular Rita de Cássia Nonato Ribeiro, de 05/07/2006 a 11/10/2006.
Concede licença para acompanhar cônjuge à servidora Adília Maria Vieira Brun, Professora Assistente do Departamento de Odontologia, com lotação provisória na Universidade Federal do Pará, a partir de 19/10/1998.