Nomeia Maria Auxiliadora de Almeida Irber para o cargo de Nutricionista, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos em vaga decorrente da Aposentadoria de Eudésia Barbosa M. Figueiredo.
Nomeia Fabio Valor Caldas para o cargo de Atendente de Consultório, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente de Aposentadoria de Alicinia Pereira Santos ocorrido em 02/05/1991.
Nomeia Aluízio Carlos Soares para o cargo de Farmacêutico Bioquímico, do quadro de pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, lotado na Diretoria de Recursos Humanos na vaga decorrente de Aposentadoria de Agneir Gomes da Silva ocorrido em 12/03/1991.
Nomeia Alexandre Barbosa Sotero Caio para o cargo de Médico/Hematopatologia, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da Aposentadoria de Laudenor Pereira da Silva.
Nomeia Sérgio Henrique da Silva Santos para o cargo de Médico/Clínica Médica NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Sebastião de Arruda Veras, ocorrida em 21/05/1991.
Nomeia Ana Paula Ziegler Paes Leme para o cargo de Assistente Social NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Carlizeth Reginaldo Soares, ocorrida em 20/05/1991.
Nomeia Arleide Hosana de Oliveira para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Clotilde Pertile, ocorrida em 14/04/1991.
Nomeia Patrícia Maria de Sousa Freitas para o cargo de Farmacêutico ND D III, do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Amélia V. da Rocha e Silva, ocorrida em 14/04/1992.
Nomeia João Eudes Filho para o cargo de Farmacêutico Bioquímico NS D III do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da exoneração de Ed Luiz Ribeiro, ocorrida em 13/03/1995.
Nomeia Sheila Maria Oliveira Silva para o cargo de Auxiliar de Farmácia NA C I do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na DIretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Maria José Escoredo Fernandes, ocorrida em 21/05/1991.
Nomeia Maria Gomes Mendes para o cargo de Auxiliar de Enfermagem NI D I do Quadro de Pessoal Permanente, com lotação na DIretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Dulcina da Silva Barbora, ocorrida em 08/07/1992.
Nomeia Maria Antônia Rodrigues da Silva para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Miguel Antônio Schettini de Oliveira, ocorrida em 14/05/1995.
Retifica o Ato da Reitoria n° 0378, publicado no D.O.U. de 27/03/1996, que nomeou Luiz Alfredo Rodrigues Pereira. Sua lotação é o Departemento de Botânica e não a Diretoria de Recursos Humanos.
Dispensa, por aposentadoria, a partir de 15/05/1996, a servidora Angela Lima da função de Diretor (CD-4), da Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia a senhora Angela Lima para exercer a função de Diretor (CD-4) da Diretoria de Recursos Humanos.
Nomeia Kennya Freitas Carvalho para o cargo de Bibliotecario/Documentalista NS D III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasilia, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente da aposentadoria de Sonia Kasuko Sakai Teixeira.
Nomeia Joelma Neira Silva para o cargo de Enfermeiro NS D III, do Quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos, em vaga decorrente de aposentadoria de Mário de Paula e Silva Cabral.
Dispensa, a pedido, a servidora Ana Claudia Freire Camargos, da função de Chefe do Programa Permanente de Assistência e Benefícios Sociais (FG-l), da Diretoria de Recursos Humanos.
Designa a servidora Soraya Djanira Wakim Baptista, para exercer a função de Chefe do Assistência e Benefícios Sociais(FG-l), da Diretoria de Recursos Humanos.