Designa o Vice-Reitor, o Professor Doutor Edgar Nobuo Mamiya, para responder como Reitor durante o período de férias do Titular, de 22/12/2005 a 29/12/2005.
Designa Edgar Nobuo Mamiya, Professor Adjunto, para responder como Reitor da Universidade de Brasília durante o afastamento do titular Timothy Martin Mulholland em 09/08/2006.
Dispensa, por término de mandato, os professores Pedro Murrieta dos Santos Neto e Edgar Nobuo Mamiya das funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, junto do Conselho Universitário, como representantes dos docentes da Faculdade de Tecnologia, a partir de 04/10/2002. Designa, a partir de 05/11/2002, o professor Alexandre Florian da Costa, para a função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante temporário dos docentes da Faculdade de Tecnologia.
Designa os professores Jurandir Rodrigues de Sousa/IQ, Sebastião William da Silva/IF, Gardênia Abbad/PST, Edgard Nobuo Mamiya/FT, Carlos José Souza de Alvarenga/IG para as funções de membros efetivos do CONSUNI/Conselho Universitário, e os professores Regina Vinhaes Gracindo/PAD, José Carlos Balthazar/ENM e o discente Flávio Bezerra de Souza/FE às funções de membros suplentes do CONSUNI/Conselho Universitário, como representantes do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília.
Reconduz, a partir de 29/03/1996, o servidor Edgar Nobuo Mamiya, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação, do Departamento de Engenharia Mecânica.
Procede à progressão funcional do servidor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC - 1, para o nível de Adjunto MSC - 2, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação, com lotação no Departamento de Engenharia Mecânica, a partir de 26/04/1996.
Designa o servidor Edgar Nobuo Mamiya para exercer função de Coordenador do curso de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa o Servidor Edgar Nobuo Mamiya, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (FG-2), do Departamento de Engenharia Mecânica.
Designa os professores relacionados para, no período de dois anos, a partir de 28/04/1995, exercerem a função de membros da Câmara de Pesquisa e pós-Graduação: IB Cézar Martins de Sá (Titular), Cirano José Ulhoa (Suplente); IE Maria Elenita Menezes Nascimento (Titular); IL Danilo Pinto Lobo (Titular), João Ferreira (Suplente); IG Luiz José Homen D'el Rey Silva (Titular), Márcio Martins Pimentel (Suplente); IdA Maria de Lourdes Teodoro (Titular), David Bretanha Junnker (Suplente); IP Hartmut Günther (Titular), Jairo Eduardo Borges Andrade (Suplente); FS Joel Paulo Russomano Veiga (Titular), Rodolfo Giugliano (Suplente); FT Abdré Pacheco de Assis (Titular), Edgar Nobuo Mamiya (Suplente); FA Marcílio de Brito (Titular), Guilermo Asper Y Valdez (Suplente); FAC Sérgio Dayrell Porto (Titular), Fernando José Menezes Bastos (Suplente); FE Jacques Rocha Veloso (Titular), Bernardo Kipnis (Suplente); IH Mireya Soares de Suarez (Titular), Janaina P. A. de B. Figueiredo (Suplente); CEAM Lourdes Maria Bandeira (Titular), Maria Leonor R. C. Lopes Assad (Suplente).
Dispensa, a pedido, o servidor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Extensão (FG-2) da Faculdade de Tecnologia, a partir de 14/11/2005.
Designa Érico Paulo Siegmar Weidle, Professor Adjunto, para responder como Vice-Reitor da Universidade de Brasília, durante o afastamento do titular Edgar Nobuo Mamiya no perído de 10/08/2006 a 11/8/2006.
Dispensa, por término de mandato, os professores Cristina Célia Silveira Brandão e Alberto Carlos Guimarães C. Diniz das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Tecnologia;Designa os professores Edgar Nobuo Mamiya e Pedro Murrieta dos Santos Neto para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa,por término de mandato,a partir de 19/08/2000,os servidores Pedro Murrieta dos Santos Neto(ENC) e Humberto Abdalla Junior(ENE) das funções de membros titular e suplente,respectivamente,junto ao Conselho Universitário, como representantes dos docentes da Faculdade de Tecnologia. Reconduz,a partir de 05/10/2000,o servidor Pedro Murrieta dos Santos Neto(ENC) para a função de membro titular junto ao Conselho Universitário, corno representante dos docentes da Faculdade de Tecnologia. Designa,a partir de 05/10/2000,o servidor Edgar Nobuo Mamiya (ENIM) para a função de membro suplente junto ao Conselho Universitário, como representante dos docentes da Faculdade de Tecnologia.
Dispensa,por término de mandato,o servidor Edgar Nobuo Mamiya,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS da função de Coordenador de Pós-Graduação (FG-2) do Departamento de Engenharia Mecânica (ENM).
Designa o servidor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Extensão (FG-2) da Faculdade de Tecnologia/FT.
Dispensa, a pedido, o servidor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Vice-Diretor da FT/Faculdade de Tecnologia, a partir de 14/11/2005.
Designa o Professor Adjunto Edgar Nobuo Mamiya para a função de Vice-Reitor da Universidade de Brasília, a partir de 14/11/2005.
Designar o servidor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Reitor da Universidade de Brasília (CD-1), durante o período de férias do titular Timothy Martin Mulholland, de 19/07/2007 a 24/07/2007.
Designa o servidor Edgar Nobuo Mamiya, para exercer a função de Coordenador de Apoio à Pesquisa, no Centro de Apoio à Pesquisa do DPP.
Dispensa, a pedido, o servidor Edgar Nobuo Mamiya, da função de Coordenador de curso de Pós-graduação, do Departamento de Engenharia Mecânica.
Dispensa, a pedido, o servidor José Murício Santos Torres da Motta (ENM) da função de membro efetivo junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Tecnologia. Designa o servidor Edgar Nobuo Mamiya (ENM) para exercer a função de membro efetivo junto ao COnselho de Ensio, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão da Faculdade de Tecnologia a partir de 09/10/1995, tendo em vista o constante do M/FTD/250/95.
Procede à progressão funcional, de um padrão, do servidor Edgar Nobuo Mamiya, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS 2, com lotação no ENM/Departamento de Engenharia Mecânica, a partir de 08/09/2005.
Dispensa, a pedido, o Professor Edgar Nobuo Mamiya, como membro titular, e o Professor Pedro Murrieta dos Santos Neto, como suplente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), enquanto representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia (FT), a partir de 24/11/2005. E designa o Professor Pedro Murrieta dos Santos Neto para a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante do Conselho da Faculdade de Tecnologia (FT), a partir de 24/11/2005.
Delega competência ao Vice-Reitor, Professor Doutor Edgar Nobuo Mamiya para, nas ausências ou impedimentos do Reitor, praticar quaisquer atos inerentes à administração orçamentária, financeira e patrimonial da Fundação Universidade de Brasília (FUB), inclusive assinar convênios, acordos, contratos, termos aditivos ou quaisquer outros atos da mesma natureza, que importem em compromisso para a Fundação.
Designa de 03/07/2006 a 05/07/2006, o servidor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Reitor, durante afastamento do titular Timothy Martin Mulholland.
Dispensa o professor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Vice-Reitor da Universidade de Brasília.
Designa o servidor Edgar Nobuo Mamiya, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor da Faculdade de Técnologia/FT.
Dispensa, por término de mandato, os professores Edgar Nobuo Mamiya e Yaeko Yamashita das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia; Designa os professores José Carlos Balthazar e Alexandre Ricardo Soares Romariz para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Conselho da Faculdade de Tecnologia.