Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, lotada no Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 11/01/2001.
Nomea, Alzira Amélia Martins Rosa e Silva, candidata habilitada em 9º lugar no concurso público de provas e títulos objeto do edital convocatório n. 126/2002, publicado no DOU de 18/12/2002, e edital de homologação n. 13/2003, publicado no DOU de 09/04/2003, para o cargo de professora titular MSD 1 D DE, código de vaga n. 314181, do quadro de pessoal permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas, em vaga decorrente da aposentadoria de Vera Lúcia Pimenta de Moura, publicada no DOU de 18/08/1997.
Altera o código da função da Direção do Instituto de Ciências Biológicas de CD-4 para FG-1, a partir de 01/07/2003.
Designa, a partir de 08/10/2003, o professor Lace Medeiros Breyer (BOT) para a função de representante do Instituto de Biologia no Conselho Deliberativo da Fazenda Água Limpa.
Designa, a partir de 08/10/2003, a professora Helena Castanheira Morais (ECL) para a função de representante do Instituto de Biologia no Conselho Deliberativo da Fazenda Água Limpa.
Concede aposentadoria ao servidor Luiz Alberto Moreth do Nascimento, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, matrícula no SIAPE n. 403155, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, nível Superior, classe Especial, padrão lii, regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, lotado na Direção do Instituto de Ciências Biológicas, com fundamento no art. 186, inciso III, alínea c, da Lei n. 8.112/1990, publicada no DOU de 12/12/1990, observando o art. 8 da EC n. 20/1998.
Nomeia Fernanda Espindola Leal, candidato(a) habilitado(a) em 1º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Laboratório/Área NI A I, código de vaga nº 312374, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas, em vaga decorrente da aposentadoria de Luiz Rodrigues de Lima, ocorrida em 22/3/1993.
Concede adicional de insalubridade, de grau médio (10% sobre o vencimento básico), à servidora Patrícia Coutinho Aguiar, matrícula FUB nº 1012509 e SIAPE nº 1504999, ocupante do cargo de Professora Substituta, lotada no Laboratório de Morfologia e Morfogênese do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 12/8/2005.
Designa a Professora Titular Sônia Nair Bao para responder, durante o período de afastamento da servidora Ivone Rezende Diniz, de 11/11/2005 a 20/11/2005, como Diretora do Instituto de Ciências Biológicas (IB).
Designa a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Assistente de Direção (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Santanna Santos Costa, de 08/01/2007 a 06/02/2007.
Dispensa, a pedido, a servidora Maria de Fátima Menezes Almeida Santos, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Graduação Diurno (FG-2) do IB/instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/07/2005.
Designa a servidora Maria de Nazaré Klautau Guimarães Grisólia, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação Noturno (FG-2) do IB/Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/07/2005.
Dispensa, por término de mandato, o professor Ricardo Bentes de Azevedo (GEM) da função de membro titular do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do IB/instituto de Biologia, a partir de 29/08/2005. Dispensa, a pedido, o professor Jader Soares Marinho Filho (ZOO) da função de membro suplente do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do IB/instituto de Biologia, a partir de 29/08/2005. Designa os professores Jader Soares Marinho Filho (ZOO) e Lúcia Helena Soares Silva (BOT) às funções de membros titular e suplente, respectivamente, do CEPE/Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do IB/Instituto de Biologia, a partir de 29/08/2005.
Dispensa, a pedido, o professor Jader Soares Marinho Filho (ZOO) da função de membro titular do CAD/Conselho de Administração, como representante do Conselho do IB/Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 29/08/2005. Designar o professor Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles (NECBIO) à função de membro titular do CAD/Conselho de Administração, como representante do Conselho do IB/instituto de Ciências Biológicas, a partir de 29/08/2005.
Dispensa Paulo César Motta, Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 09/08/2006. Memorando IB nº 129/2006.
Concede adicional de insalubridade aos servidores constantes do anexo a este ato: Josiana Zantonelli dos Santos, Professor Substituto, lotada no Laboratório de Análise de Alimentos da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, a partir de 29/08/2006; Luciana Oliveira Pereira, Professor Substituto, Laboratório de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 31/08/2006; Sebastião Souza Silva Filho, Técnico em Radiologia, lotado no centro de Imagenologia do Hospital Universitário de Brasília, a partir de 21/06/2006.
Concede progressão por capacitação profissional à servidora Aida Nazareth de Santanna Costa, ocupante do cargo de Assistente em administração, lotada na Direção do Instituto de Ciências Biológicas, do nível de capacitação I para II, a partir de 01/09/2006.
Concede adicional de insalubridade, de grau médio, ao servidor Edgar Guimarães Bione, ocupante do cargo de Professor substituto, lotado no Laboratório de Genética do Departamento de Genética e Morfologia do Instituto de Biologia, a partir de 12/04/2007.
Designa a servidora Cynthia Maria Kyaw, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Graduação Noturno do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 31/10/2007.
Dispensa a servidora Maria de Nazaré Klautau Guimarães Grisólia, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenadora de Graduação Noturno do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 31/10/2007.
Designa a servidora Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenadora de Pós-Graduação em Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 19/11/2007.
Localiza a servidora Ana Catarina Laboissiere Vasconcelos, ocupante do cargo de Professor Substituto para exercer suas atividades na Cirurgia Pediátrica do Hospital Universitário de Brasilia, o servidor Bernhard Manhed Bhun, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, para exercer suas atividades no Laboratório de Estudos Geocronológicos Geodinâmicos e Ambientais do Instituto de Geociências, o servidor Fernando Pimentel Portilho, ocupante do cargo de Professor Substituto, para exercer suas atividades no Laboratório de Bromatologia da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária e o servidor José Roberto Pujol Luiz, ocupante do cargo de Professor Magistério Superior, para exercer suas atividades no Laboratório de Dipterologia e Entomologia Forense do Departamento de Zoologia do Instituto de Ciências Biológicas; Locais considerados insalubres pelo Núcleo Especializado em Segurança do Trabalho (NEST). Concede às servidoras adicional de insalubridade sobre vencimento do cargo que ocupam. Conta efeitos financeiros a partir da data de assinatura. Revoga disposições em contrário.
Designa as Professoras Élida Geralda Campos e Maria Joana Martins, para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 24/05/2007.
Procede à progressão funcional da professora Eliana Lutzgarda Collabina Ramirez Abrahão, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas, do cargo de Professor Adjunto MS 2 para o cargo de Professor Adjunto MS 3.
Designar a servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, para responder como Secretária de Graduação do Instituto de Ciências Biológicas durante o período de férias da titular Aída Nazareth de Sant'anna Santos Costa, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Concede aos seguintes alunos Bolsa de Monitor l junto ao Instituto de Ciências Biológicas da UnB: Departamento de Biologia Nuclear - Pedro José de Lima Filho, Maria das Graças Souza, Amadeu Roselli Cruz, Antonio Alves de Souza, Samuel Goldenberg, Renato Camargo Viscardi; Departamento de Biologia Animal - Paulo Juvenal Alves, Luiz Carlos Cecílio, Enrique Calaf Calaf, Arnaldo Moreira da Silva, Celina Maria Turchi Martelli, João Batista Calixto, Natércio de S. Freitas, Luiz Fernando Marouelli, Evandro José Vieira, Tedi Ferreira, Sergio Roberto Chamas, Valdecir Gonçalves Bueno, Denise Lobo N. da Gama, Eliana Leoni F. Monteiro, Luiz Shozo Osaki, Valdi Bezerra; Departamento de Biologia Vegetal - Paulo Roberto Accioly Lobo, Maria Helena Miranda; Departamente de Psicologia - Dalino Nolasco Marinho, Maria Auxiliadora Gomes Andrade, Francisco Erivan Vital Rangel, Maria Aglair de Souza Coelho, Ione Milani, Evenice Almeida Santos, Marta Furtado Freire, Luis Carlos Ferreire de Carvalho, Maria Conceição Peres Domingues, Erotides Alves de Araújo, Otília Garcia Carneiro, Marisa Almeida Del'lsola, Paulo Rogério Menandro, José Carlos Zanelli.
Concede ao professor titular Isaac Roitman, do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, gratificação mensal referente a 2 quinquênios.
Concede ao professor titular Elliot Watanabe Kitajima, do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, gratificação mensal referente a 2 quinquênios.
Aprova o elenco de classes copeiro, auxiliar de cozinha, açougueiro, cozinheiro, operador de caldeiras, chefe de cozinha e maître que passam a integrar o Plano de Classificação dos Cargos de Provimento Efetivo da FUB. Aprova o enquadramento do pessoal técnico-administrativo constante no anexo nº 2. Assegura os servidores engradrados a faculdade de recorrerem do enquadramento, nos termos do art. 18 do regulamento próprio.
Apostilar o Ato de admissão do Professor Colaborador Ezechias Paulo Henringer, em exercício no Instituto Central de Biologia onde é responsável pelo Campo Experimental.
Concede licença com vencimentos ao professor Elliot Watanabe Kitajima, do Instituto de Ciências Biológicas, no período de 13/05 a 17/05 de 1974.
Dispensa o Prof. Ruy de Araujo Caldas, do cargo de Vice-diretor do Instituto de Ciencias Biologicas.
Designa o Prof. Elliot Watanabe Kitajina para responder pela Direção do Instituto de Ciências Biológicas, durante periodo de ferias do titular.
Dispensa, a pedido, a Professora Linda Styer Caldas do cargo de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o Professor Laércio Leonel Leite da função de Representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Biológicas, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Dispensa a professora Rosa Maria Benedetti Albanezzi (PSI) para a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas, pelo período de 1 (um) ano. A referida Coordenadora exercerá as atividades que lhe forem atribuídas pela Direção do Instituto e receberá a gratificação de Função equivalente à de Subchefe de Departamento (FG-5 do PCSBV). Este ato entra em vigor a partir desta data.
Designa a professora Kumiko Mizuta, para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa os professores Heloisa Helena Magalhães Castro, Julia Sursis N. Ferro Bucher e Maria Helena Dohms da função de membros da Congregação de Carreira dos cursos da graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a professora Linda Styer Caldas do cargo de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Chaw-Shung Huang para o cargo de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Felizardo Penalva da Silva para o cargo de subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor José Gilberto Aucélio para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o professor Jeferson Bastos Aragão, por término de mandato, do cargo de Chefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Celso Chiarini para a função de Representante do Departamento de Estatística, junto à Congregação de Carreira dos cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o professor José Valdo Abreu Gonçalves, a pedido, da função de Representante do Departamento de Matemática junto à Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa o professor Chaw-Shung Huang, a pedido, do cargo de Subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, o Professor Jeferson Bastos Aragão das funções de representante das congregações de carreira do Instituto de Ciências Biológicas junto ao Conselho de ensino e Pesquisa e de Membro de Comissão da Câmara de Ensino de Graduação.
Dispensa por término de mandato a professora Therezinha Isaia Paviani da função de chefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Linda Styer Caldas para exercer a função de subchefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Thimothy Martin Mulholland para exercer a função de chefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Nomeia o Professor Waldenor Barbosa da Cruz para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Biológicas (FC-4).
Dispensa, a pedido, o Professor Waldenor Barbosa da Cruz da função de chefe do Departamento de Biologia Celular (FG-1) do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 22/02/90.
Designa a Professora Iris Ferrari para exercer, pelo período de 2 anos, a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FG-1),do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 22/02/90.
Designa o professor Lacê Medeiros Breyer para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação do Institutido de Ciências Biológicas (FG-2), a partir de 21/12/89.
Designa o Servidor João Rios Mendes para exercer a função de Secretário de Pós-Graduação (FG-7) do Departamento de Fitopatologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa Maria Aparecida do Nascimento e Braga da função de Secretária do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas e designa Maria Helena de Camargo Souza para essa função.
Dispensa, a pedido, o professor Ruy de Araújo Caldas (CEL) da função de Representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Biológicas junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Dispensa a servidora Benedita Augusta Siqueira da função de Secretária do Departamento de Genética e Morfologia (FG-7), do Instituto de Ciências Biológicas. Dispensa o servidor José de Ribamar P. Frazão da função de Secretário do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-7) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa a servidora Benedita Augusta Siqueira para exercer a função de Secretária do Departamento de Ciências Fisiológicas (FG-7) do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o servidor José de Ribamar P. Frazão para exercer a função de Secretário do Departamento de Ecologia (FG-7) do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Maria Clotilde Henriques Tavares, para a função de Coordenadora do Centro de Primatologia, do Instituto de Biologia, junto a Fazenda Água Limpa.
Reintegra Anastácio Lourenço Ferreira, servidor beneficiado pela Anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Laboratorista, da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas.
Declara vago o cargo de assistente em administração ocupado pela servidora Régia Cristina Silva, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas, por posse em outro cargo inacumulável.
Dispensa o servidor Kleber Ferreira Costa da função de secretário do Instituto de Ciências Biológicas.
Declara vago o cargo de ocupado pelo servidor Kleber Ferreira Costa, lotado no Instituto de Ciências Biológicas, por posse em outro cargo inacumulável.
Designa a servidora Mariana de Souza Castro, para exercer a função de Coordenador Noturno de Graduação, do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o servidor Mundayatan Haridasan da função de Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a pedido, a partir de 24/11/97, a servidora Mariana de Souza Castro, da função de Coordenadora do Curso de Graduação - Noturno, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Francisco Pereira Cupertino para representar, no Conselho de Ensino e Pesquisa, as Congregações de Carreira dos cursos que têm como unidade predominante o Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o Sr. Francisco Pereira Cupertino da Chefia do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciências Biologicas.
Dispensa a professora Júlia Sursis Nobre Ferro Bucher da função de subchefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, por término de mandato, o professor Jeferson Bastos Aragão da função de Chefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Jeferson Bastos Aragão da função de Chefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, por término de mandato, a professora Kumiko Mizuta da função de Subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a pedido o professor Celso Chiarini da função de representante do Departamento de Estatística junto a congregação de carreira dos cursos de Pós Graduação do Institutito de Ciências Biológicas.
Concede licença sem ônus à professora Suely do Espírito Santo Cardoso do Departamento de Psicologia do IB.
Concede licença com ônus ao professor José Luiz Hesketh do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Concede licença sabática ao professor Carlos Alberto Vieira do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas.
Susta os efeitos do ato da reitoria 560/75 que concede licença a professora Maria Inácia D'Ávila Neto, do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 2, 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 3, 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Instrumentos 2, 1 vaga para o cargo de Bibliotecário 2, 1 vaga para o cargo de Supervisor B-3, 1 vaga para o cargo de Escriturário 6, 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Biblioteca 6 e cria 2 vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços 1, 1 vaga para o cargo e Auxiliar de Instrumentos 1, 1 vaga para o cargo de Bibliotecário 1, 1 vaga para o cargo de Supervisor B-2, 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Biblioteca 4, e 1 vaga para o cargo de Escriturário 5 na Biblioteca Central. Extingue 3 vagas para o cargo de Perfurador 2, e cria 3 vagas para o cargo de Perfurador 1 no Centro de Informática. Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 2, 1 vaga para o cargo de Supervisor A-5, 1 vaga para o cargo de Escriturário 5, e cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 1, 1 vaga para o cargo de Supervisor A-4, 1 vaga para o cargo de Escriturário 4 no Departamento de Física. Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Laboratório de Ensino e Pesquisa 5, 1 vaga de Escriturário 6, e cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Laboratório de Ensino e Pesquisa 4, e 1 vaga para o cargo de Escriturário 5 no Departamento de Química. Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 2, 1 vaga para o cargo de Supervisor A-5, e cria 1 vaga para o cargo de Supervisor A-4 e 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 1 no Instituto de Ciências Biológicas. Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 2, e cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 1 no Departamento de Biologia Vegetal. Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Laboratório de Ensino e Pesquisa 5, 1 vaga para o cargo de Escriturário 5, e cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Laboratório de Ensino e Pesquisa 4, e 1 vaga para o cargo de Escriturário 4 no Departamento de Biologia Animal. Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 6, e cria 1 vaga para o cargo Escriturário 5 no Instituto de Ciências Humanas. Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 2, e cria 1 vaga para o cargo Escriturário 1 no Centro de Custo ICD (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Instrumentos 2, e cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Instrumentos 1 no Departamento de Comunicação. Extingue 3 vagas para o cargo de Marceneiro 6, e cria 3 vagas para o cargo de Marceneiro 5 no Departamento de Desenho. Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 5, e cria 1 vaga para o cargo de Escriturário 4 no Departamento de Arquitetura. Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 6, e cria 1 vaga para o cargo de Escriturário 5 no Departamento de Engenharia Civil. Extingue 1 vaga para o cargo de Supervisor A-5, e cria 1 vaga para o cargo de Supervisor A-4 na Faculdade de Ciências da Saúde. Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 6, e cria 1 vaga para o cargo Escriturário 5 no Departamento de Medicina Complementar. Extingue 1 vaga para o cargo de Médico 3, e cria 1 vaga para o cargo de Médico 2 no Departamento de Medicina Geral e Comunitária. Extingue 1 vaga para o cargo de Agente de Seleção 2, 2 vagas para o cargo de Atendente 2, 10 vagas para o cargo de Auxiliar de Enfermagem 2, 2 vagas para o cargo de Auxiliar de Laboratório Clínico 2, 12 vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços 2, 3 vagas para o cargo de Enfermeiro 2, 2 vagas para o cargo de Escriturário 2, 04 vagas para o cargo de Operador de Raio X 2, 1 vaga para o cargo de Recepcionista 2, 1 vaga para o cargo de Supervisor B-2, 1 vaga para o cargo de Técnico de Administração 2, 1 vaga para o cargo de Encarregado de Compras 3, 1 vaga para o cargo de Supervisor A-3, 3 vagas para o cargo de Auxiliar de Laboratório Clínico 5, 1 vaga para o cargo de Escriturário 5, 2 vagas para o cargo de Escriturário 6, e cria 1 vaga para o cargo de Agente de Seleção 1, 2 vagas para o cargo de Atendente 1, 10 vagas para o cargo de Auxiliar de Enfermagem 1, 2 vagas para o cargo de Auxiliar de Laboratório Clínico 1, 12 vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços 1, 3 vagas para o cargo de Enfermeiro 1, 2 vagas para o cargo de Escriturário 1, 04 vagas para o cargo de Operador de Raio X 1, 1 vaga para o cargo de Recepcionista 1, 1 vaga para o cargo de Supervisor B-1, 1 vaga para o cargo de Técnico de Administração 1, 1 vaga para o cargo de Encarregado de Compras 2, 1 vaga para o cargo de Supervisor A-2, 3 vagas para o cargo de Auxiliar de Laboratório Clínico 4, 3 vagas para o cargo de Escriturário 4 no Hospital de Sobradinho. Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 6, e cria 1 vaga para o cargo de Escriturário 5 no Departamento de Administração. Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 6, e cria 1 vaga para o cargo de Escriturário 5 na Faculdade de Educação Física. Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 2, e cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 1 no Centro de Custo EDU (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Supervisor B-3, e cria 1 vaga para o cargo de Supervisor B-2 no Centro de Custo GTU (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 6, e cria 1 vaga para o cargo de Escriturário 5 no Centro de Custo DAA (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Recepcionista 2, 1 vaga para o cargo de Escriturário 5, e cria 1 vaga para o cargo de Recepcionista 1, e 1 vaga para o cargo de Escriturário 4 no Serviço de Pessoal. Extingue 1 vaga para o cargo de Supervisor B-3, e cria 1 vaga para o cargo de Supervisor B-2 no Centro de Custo MAR (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 6, e cria 1 vaga para o cargo de Escriturário 5 no Serviço de Contabilidade. Extingue 1 vaga para o cargo de Escriturário 2, 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 2, 1 vaga para o cargo de Supervisor B-3, 1 vaga para o cargo de Escriturário 5, e cria 1 vaga para o cargo de Escriturário 1, 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 1, 1 vaga para o cargo de Supervisor B-2, 1 vaga para o cargo de Escriturário 4 no Centro de Custo PAT (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Engenheiro 2, 1 vaga para o cargo de Desenhista 3, 1 vaga para o cargo de Escriturário 5, 1 vaga para o cargo de Escriturário 3, e cria 1 vaga para o cargo de Engenheiro 1, 1 vaga para o cargo de Desenhista 2, 1 vaga para o cargo de Escriturário 4, 1 vaga para o cargo de Escriturário 2 no Departamento de Desenho. Extingue 1 vaga para o cargo de Supervisor B-5 e cria 1 vaga para o cargo de Supervisor B-4 no Centro de Custo OBN (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 2, 4 vagas para o cargo de Carpinteiro 2, 1 vaga para o cargo de Jardineiro 2, 1 vaga para o cargo Pintor 2, 1 vaga para o cargo de Pintor 2, 4 vagas para o cargo Marceneiro 6, e cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 1, 4 vagas para o cargo de Carpinteiro 1, 1 vaga para o cargo de Jardineiro 1, 1 vaga para o cargo Pintor 1, 1 vaga para o cargo Marceneiro 4, 3 vagas para o cargo de Marceneiro 5 no Centro de Custo OBC (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Ofícios 2, 1 vaga para o cargo de Bombeiro Hidráulico 2, 1 vaga para o cargo de Eletricista 6, 1 vaga para o cargo de Bombeiro Hidráulico 6, e cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Ofícios 1, 1 vaga para o cargo de Bombeiro Hidráulico 2, 1 vaga para o cargo de Eletricista 4, 1 vaga para o cargo de Bombeiro Hidráulico 5, 1 vaga para o cargo de Eletricista 5 no Centro de Custo INS (correspondência não localizada). Extingue 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 2, 1 vaga para o cargo de Motorista 2, e cria 1 vaga para o cargo de Auxiliar de Serviços 1, 1 vaga para o cargo de Motorista 1 no Centro de Custo GER (correspondência não localizada). Extingue 5 vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços 2, 2 vagas para o cargo de Caixa 5, e cria 5 vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços 1, e 4 vagas para o cargo de Caixa 4 no Centro de Custo ALI (correspondência não localizada). Extingue 9 vaga para o cargo de Vigilante 2, 1 vaga para o cargo de Vigilante 3, e cria 10 vagas para o cargo de Vigilante 1 no Centro de Custo SPP (correspondência não localizada).
Designa o professor Marcos Duarte Maia para exercer a função de Representante do Departamento de Matemática junto à Congregação de Carreira do Curso de Graduação em Ciências Biológicas do IBD.
Dispensa, por pedido, a professora Marinalva L. F. Bakusis, da função de Representante do Departamento de Química junto à Congregação de Carreira do Cuso de Graduação em Ciências Biológicas do IBD.
Dispensa, por pedido, o professor Harold Hule, da função de Representante do Departamento de Matemática junto à Congregação de Carreira do Curso de Ciências Biológicas do IBD.
Extingue uma vaga para o cargo de Desenhista referência 2 e cria uma vaga para o cargo de Desenhista referência 1 no Instituto de Ciências Biológicas.
Concede bolsa de monitor l aos alunos Zumira Guerreiro Marques e Henrique César Magalhães, do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Carlos Médicis Morel do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES visando o desenvolvimento do Curso de Pós-Graduação em Biologia Molecular.
Designa o professor Bráulio Magalhães Castro do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e o Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq visando o desenvolvimento de pesquisa no Laboratório de Neurobiologia.
Designa o professor Carlos Alberto Vieira para responder pela Direção do Instituto de Biologia durante a ausência do titular.
Designa o Prof. Elliot Watanabe Kitajina para responder pela Chefia do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, durante periodo de ferias do titular.
Designa o Prof. José Carmine Dianese do Instituto de Ciências Biológicas, para executor do Convênio do cadastro nº 81.285.
Concede auxílio moradia a professora Maria José Carneiro Ulhôa do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biologicas.
Constitui a Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas por: Diretor José Carmine Dianese, Vice-Diretor Jeferson Bastos Aragão, Isaac Roitman (CEL), Cláudio Lúcio Costa (VEG), Bráulio Magalhães Castro (ANI), José Luiz Hesketh (PSI), Vilma de Mendonça (CIS) e Celso Chiarini (EST).
Designa o professor Carlos Medicis Morel para representante do Departamento Biologia Celular na Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o servidor Kleber Ferreira Costa da função de Secretário (FG-3) do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 09/06/93.
Dispensa Régia Cristina Silva da função de Assistente.
Designa Maria Jânia Rodrigues Ferreira para exercer a função de Assistente.
Exonera a servidora Maria Ivone do Nascimento Ramos.
Dispensa, a pedido, a partir de 10/08/1995, a servidora Evandra Cristina de Castro, da função de Secretário, no Instituto de Biologia.
Dispensa, por término, a partir de 01/06/1998, os servidores Wilma Rose Coelho Ribeiro (IB/FIT) e Sônia Nair Báo (IB/GRM) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Biologia junto ao Conselho de Administração. Designa, a partir de 01/06/1998, os servidores Valdir Filgueiras Pessoa (IB/FIS) e Ivone Rezende Diniz (IB/ZOO) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando o Instituto de Biologia junto ao Conselho de Administração.
Dispensa os professores Maristela de O. Azevedo e Adalberto Corrêa Café Filho da função de membro titular e suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Instituto de Ciências Biológicas. Designa os professores Adalberto Corrêa Café Filho e José Carmine Dianese para exercerem a função de membro titular e suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Ciências Biológicas.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de uma máquina de escrever, marca IBM, e de um gravador cassete, marca CCE, considerando que os referidos bens desapareceram das dependências do Instituto de Ciências Biológicas.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Antônio Francisco Pereira de Araújo .