Designa o professor Renato Fontes Guimarães do Departamento de Geografia do Instituto de Ciências Humanas à função de membro efetivo do Conselho Universitário, como representante pro tempore do Instituto de Ciências Humanas, a partir da data de publicação.
Dispensa servidora Nelba Azevedo Penna, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, função de Coordenadoria de Extensão do Instituto de Ciências Humanas.
Designa professor Miroslav Milovic/FIL para função de membro de suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, a servidora Adriana Beatriz de Castro, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativa, da função de Assistente (FG-2) do IH/Instituto de Ciências Humanas, a partir de 20/6/2005.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, Professor Adjunto MS, para responder como Diretor (CD-4), do Instituto de Ciências Humanas durante as férias do titular Mário Diniz de Araújo Neto, de 24/07/2006 a 07/08/2006.
Designa, a partir daquela data, as professoras Ivanete Salete Boschetti/SER e Eleonora Zicari de Costa Brito/HIS para as funções de membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Universitário, como representantes do Instituto de Ciências Humanas.
Designa as Professoras Violeta de Faria Pereira e Vanessa Maria Brasil para exercerem as funções de Membro titular e suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 25/05/2007.
Dispensa, por término de mandato, o servidor Mário Diniz de Araújo Neto, ocupante do cargo de Professor associado, da função de Diretor do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 07/02/2007.
Designa o servidor Estevão Chaves de Rezende Martins, ocupante do cargo de Professor associado, para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 07/02/2007.
Designa o Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Humanas, durante o período de afastamento do titular Estevão Chaves de Rezende Marfins.
Dispensa a servidora Violeta Faria Pereira da função de membro suplente junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante dos docentes do Instituto de Ciências Humanas e designa os servidores Charles Curt Mueller e Geralda Dias Aparecida (HIS) para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao CONSUNI, como representantes dos docentes do Instituto de Ciências Humanas.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Nair Heloisa Bicalho de Sousa (SER), ocupante do cargo de Professor Adjunto 1, matrícula n. 147869, referente ao período de 9/2/1996 a 8/10/1997.
Concede progressão funcional a Stephen Anthony de Castro, matrícula no SIAPE nº 4039371, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotado no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Concede progressão funcional a Maria da Conceição Sampaio de Sousa, matrícula no SIAPE nº 11226059, Professor Adjunto MSC-04-DE, lotada no Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, para a classe de Professor Titular, nesta Universidade, em Regime de Dedicação Exclusiva.
Dispensa, a pedido, o Professor Bernardo Pinheiro Machado Mueller da função de Membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 28/05/2002. Designa os Professores Marília Luíza Peluso e Cláudio Araújo Reis para as funções de Membro titular e suplente, respecitvamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 28/05/2002.
Designa o servidor Mário Diniz de Araújo Neto, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Diretor do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 07/02/2003.
Designa o servidor Cláudio Araújo Reis, ocupante do cargo de Professor adjunto, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 07/02/2003.
Designa o servidor Perci Coelho de Souza para exercer a função de Coordenador de extensão do Instituto de Ciências Humanas, ocupante do cargo de Professor.
Designa o servidor Agnaldo Cuoco Portugal, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Vice-Diretor do IH/Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a partir de 05/12/2003, por término de mandato, os alunos Thaís Maranhão de Sá e Carvalho (ENF), Benedito Alemão de Carvalho (IL), José Carlos Pacheco Pereira Filho (FIL), Roberto dos R. Ferreira Nascimento (IL) e Diogo Conte (ENC) das funções de representantes titulares dos discentes de graduação no Conselho Universitário (CONSUNI). Designa, a partir de 05/12/2003, os alunos André Machado de Siqueira (FM), Artur Antônio dos Santos Araújo (IL), Daniel Machado Gaio (ICS), Eldernan dos Santos (FEF), Jonas Augusto Freitas (IH), Marcos Fensterseifer Woortmann (IPOL) e Sarah de Roure (IH) para exercerem as funções de representantes titulares dos discentes de graduação no Conselho Universitário (CONSUNI).
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a FUB e o Senado Federal esses recursos tem por finalidade propiciar apoio à elaboração de pesquisas e realização de cursos de Análises de Sistemas Brasileiros filiados ao Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas os recursos necessários correrão por conta do saldo existente no referido convênio.
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a FUB e a Fundação FORD esses recursos tem por finalidade realizações do programa de sociologia ministrada através do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas os recursos necessários correrão por conta do saldo existente do referido convênio.
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a FUB e a Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP/Ministério do Planejamento e Coordenação Geral esses recursos tem por finalidade propiciar apoio à formulação e análise de programas e projetos de interesse para o desenvolvimento científico e tecnológico à cargo do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o Escriturário Referência 4, Adauto Machado Braga, para responder pela Secretaria do Departamento de Filosofia e História.
Designa o Professor Carlito Roberto Zanetti para responder pela Chefia do Departamento de Economia durante o afastamento do titular.
Cria, no Instituto de Ciências Humanas, o Departamento de Geografia e História e extingue o Departamento de Filosofia e História.
Designa o professor Nelson Lehamn da Silva para exercer as funções de Representante do Departamento de Geografia e História do IH.
Designa o professor Vitor Paes de Barros para exercer as funções de Representante do Departamento de Geografia e História do IH.
Designa o professor Klaas Woortmann do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Fundação Ford visando a realização do Mestrado em Antropologia Social.
Designa o professor Hélcio Ulhoa Saraiva do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas para executor do Convênio celebrado entre a FUB e a Fundação Ford visando a realização do Mestrado em Sociologia.
Designa Maria da Glória Araújo Pinho, escriturária, para responder pela secretaria do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas durante o afastamento do titular.
Concede licença com ônus ao professor José Carlos Brandi Aleixo, do Instituto de Ciências Humanas, cursando a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro.
Concede Auxílio Moradia ao Professor Visitante Vamireh Chacon de Albuquerque Nascimento, do Departamente de Geografia e História, do Instituto de Ciências Humanas.
Cancela o Ato da Reitoria 041/75. Designa o professor Paul Richard Casperson do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas para executor do convênio celebrado entre a FUB e a The Ford Foundation para o desenvolvimento da Pós-Graduação em Economia.
Designa a escriturária Nancy de Araújo Jorge para responder pela Secretaria do Instituto de Ciências Humanas durante a ausência do titular.
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e a Fundação FORD, contemplando os elementos de despesa: Material de Consumo, Material Permanente e Outros Serviços de Terceiros, para realizar o Programa de Sociologia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o Prof. Fernando Correia Dias para Chefia do Departamenro de Ciencias Sociais do Instituto de Ciencias Humanas, durante periodo de ferias do titular.
Reclassifica o Professor Antônio Ramos Machado, para o cargo de Assistente do Setor de Administração do Instituto Central de Ciências Humanas.
Designar membros da Congregação de Carreira da Área de Humanidades (1º Ciclo), incluindo Miguel Alves Pereira;Maria Ignez Bastos Gonzales;Antônio Dantas Sobrinho;Emanuel Oliveira de Araújo;Vânia Chaves Werneck;Diana Bernardes Fonseca;Alta Baltar;Eduardo Fontes Hotz;Ernest Ferdinand Schurmann;Eladimir Carvalho. Estabelece rodízio anual da presidência da Congregação entre os diretores do Instituto de Artes e Arquitetura - IA, do Instituto de Ciências Humanas - IH e do Instituto de Letras - IL.
Concede Auxílio Moradia à Professora Colaboradora Eurípedes da Cunha Dias do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Charles Curt Muller para exercer as funções de vice diretor do Instituto de Ciências Humanas.
Prorroga a licença sem ônus concedida a professora Vilma de Mendonça Figueiredo do Departamento de Ciências Sociais do IH.
Concede auxílio moradia ao professor Ricardo Roberto de Araújo Lima do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Charles Curt Muller para responder pela direção do Instituto de Ciências Humanas durante a ausência do titular.
Designa o Escriturário Sebastião Cordeiro Cavalcante, para responder pela Secretaria do Departamento de Geografia e História do Instituto de Ciências Humanas.
Concede auxílio moradia ao professor colaborador Nelson Gonçalves Gomes lotado no Departamento de Geografia e História do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa os seguintes professores das funções de Membros da Congregação de Carreiro do Curso de Estudos Sociais Aplicados do Instituto de Ciências Humanas: Dinair Andrade Silva, Regina Maria Morel e Maria Tereza Versiani.
Dispensa os seguintes professores das funções de Membros da Congregação de Carreira do Curso de Graduação em Serviço Social do Instituto de Ciências Humanas: Ana Lucia Galinkin e Maria Tereza Versiani.
Designa o professor Lívio William Reis para exercer a função de Chefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Marcos Duarte Maia para a função de Representante do Departamento de Matemática junto à Congregação de Carreira dos cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Murilo Cesar Oliveira Ramos para a função de representante do Departamento de Comunicação, junto a Congregação de Carreira dos cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, a pedido, o professor Mário Diniz de Araujo Neto da função de Chefe do Departamento de Geografia e História, do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o Professor José Antonio Sant'ana para responder pela Vice-Direção do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa, por término de mandato, o professor José Antonio Sant'ana da função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Charles Curt Mueller para a função de Subchefe do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o professor Rubén Nelson Mera Valverde para exercer as função de representante do Departamento de Estatística junto a congregação de carreira dos cursos de Pós Graduação do Institutito de Ciências Humanas.
Designa a professora Safira Bezerra Amman para exercer a função de chefe do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Isolda Hora Acioli para exercer a função de representante do Departamento de Estatística junto à Congregação de Carreira dos cursos de Pós Graduação do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Professora Mirta Noemi Sataka Bugarim para a função de Subchefe do Departamento de Economia, do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Maria Therezinha Ferras Negrão de Mello para responder pela Chefia do Departamento de História por um período.
Dispensa Eliana Ramos de Souza da função de Secretária do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Humanas e a designa para exercer a função de Secretária do Instituto de Ciências Humanas. Designa João Batista Pereira Filho para exercer a função de Secretário do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a Servidora Eliana Ramos de Souza para exercer a função de Secretária do Instituto de Ciências Humanas (FG-7).
Designa o servidor Dilmo Câmara de Souza para a função de Chefe do Posto Avançado da Diretoria de Administração Acadêmica para atendimento no Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa a professora Laisy Roriz, da função de Coordenadora do Curso de Graduação em Serviço Social (FG-2), do Departamento de Serviço Social do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 09/89 (a data está cortada). Designa o professor Lutero Oliveira Rosa, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação em Serviço Social (FG-2) do Departamento de Serviço Social, do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 01/09/89.
Designa a Professora Alcida Rita Ramos para responder, interinamente, pelo cargo de chefe do Departamento de Antropologia do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a professora Alcida Rita Ramos para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas, a partir dessa data.
Designa o professor Elbio Neris Gonzales para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Humanas, a partir dessa data.
Designa o Professor José Antônio Sant'ana, Vice-Diretor no exercício da Direção do Instituto de Ciências Humanas, para a função de Membro da Câmara de Administração e Finanças do Decanato de Administração e Finanças.
Dispensa, a pedido, o professor Roque de Barros Laraia das funções de representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Humanas junto ao Conselho de Ensino e Pesquisa e de Membro da Câmara de Extensão.
Dispensa, a partir de 08/03/1995, a servidora Liliane Maria Belo do Amaral, da função de Assistente interina (FG-2), do Instituto de Ciências Humanas.
Designa os servidores Vânia Lomonaco Bastos (ECO) e Jordino Assis dos Santos Marques (FIL) como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Ciências Humanas, apartir de 11/05/1995.
Dispensa a Servidora Maria Madalena Maia, da função de Vice-Diretora (CD-4), do Instituto de Ciências Humanas.
Designa o Servidor João Pedro Mendes, para exercer a função de Diretor pro tempore (CD-3), do Instituto de Ciências Humanas;.
Reintegra Leda Almada Cruz de Ravagni, servidora beneficiada pela Anistia prevista no parágrafo 5º do Art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no cargo de Professor Adjunto, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de História, do Instituto de Ciências Humanas.
Designa Ellen F. Woortman e Tânia Navarro Swain para representarem o Conselho do Instituto de Ciências Humanas junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da Universidade de Brasília.
Designa a servidora Elizabeth Cancelli, como membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho do Instituto de Ciências Humanas, a partir de 27/03/98, em substituição ao servidor Amado Luiz Cervo (HIS).
Designa a servidora Alta Barros de Souza Ramos para exercer a função de coordenadora de extensão do Instituto de Ciências Humanas (FG-2) junto ao Decanato de Extensão.
Designa a servidora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de diretora do Instituto de Ciências Humanas.
Dispensa o servidor Ubirajara Calmon Carvalho, ocupante do cargo de professor adjunto, da função de vice-diretor do Instituto de Ciências Humanas.
Designa a servidora Diva do Couto Gontijo Muniz, ocupante do cargo de professor adjunto, para exercer a função de vice-diretora do Instituto de Ciências Humanas.
Aprova a proposta de criação do curso de pós-graduação em Filosofia, em nível de mestrado, apresentada pelo Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas da Universidade de Brasília.
Designa a servidora Adriana Beatriz de Castro de Morhy para exercer função de Assistente (FG-2) do Instituto de Ciências Humanas.
Procede à progressão funcional da professora Denise Bomtempo Birche de Carvalho, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-I, com lotação no Instituto de Ciências Humanas, para a classe de Adjunto MSC-II.
Cancela o Ato da Reitoria 47X/74 e concede licença sem ônus à professora Maria das Mercês Gomes Bonarriba. do Departamento de Ciências Sociais do IH.
Concede licença sem ônus ao professor José Roberto Novaes de Almeida do Departamento de Economia do IH.
Designar o professor João Batista Pinheiro Cabral para responder pela Chefia do Departamento de Geografia e História do Instituto de Ciências Humanas na ausência do Titular.
Designa o professor Inocêncio Mártires Coelho para responder pela Chefia do Departamento de Filosofia e Histórias do Instituto de Ciências Humanas na ausência do Titular.
Dispensa o Prof. Julio Cezar Relatti do cargo de Chefe do Departamento de Ciências Sociais.
Designa o Prof. Fernando Correia Dias para exercer o cargo de Subchefe do Departamanto de Ciências Sociais.
Designa a Sra. Maria Helena Machado Vasconcelos, para responder pelo cargo em comissão de Secretário junto ao Instituto de Ciências Humanas.
Abre crédito especial para formulação e análise de programas e projetos, correndo por conta da FINEP.
Prorroga licença sem vencimentos da professora Claire Savit Bacha do Departamento de Ciências Sociais do IH.
Concede Auxílio Moradia à Professora Colaboradora Maria Carlota de Souza Paula do Departamento de Ciências Sociais do Instituto de Ciências Humanas.
Abre crédito especial ao convênio celebrado entre a FUB e a Fundação FORD esses recursos tem por finalidade realização do programa de economia do Instituto de Ciências Humanas os recursos necessários correrão por conta do saldo existente no referido convênio.
Concede licença com vencimento para a professora Mireya Suarez de Soares do Departamento de Ciências Sociais do IH.
Dispensa o professor Raimundo Nonato Monteiro de Santana do cargo de vice-diretor do Instituto de Ciências Humanas.
Cancela os Atos da Reitoria 0474/74 e 0554/74. Concede licença sem vencimentos à professora Claire Savit Bacha.
Concede licença sem ônus ao professor Luis Paulo Rosenberg, do Departamento de Economia do Instituto de Ciências Humanas, a fim de concluir e defender tese de doutoramento na University of Vanderbilt, USA.
Dispensa o Professor Flávio Rabelo Versiani da função de chefe do Departamento de Economia.
Designa o Professor Charles Curt Mueller para exercer a função de Chefe do Departamento de Economia.