Retifica o Ato da Reitoria nº 22/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que designa o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Retifica o Ato da Reitoria nº 24/2006, de 03/01/2006, publicado no DOU de 05/01/2006, que dispensa o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Diretor do Instituto de Geociências: onde se lê "a partir de 16/12/2005", leia-se "a partir de 01/02/2006".
Designa o servidor Abel Nunes de Oliveira Filho, ocupante do cargo de Almoxarife, para responder como Secretario de Graduação do Instituto de Geociências, durante o período de férias da servidora Lusilene de Oliveira Leal Ramos, de 16/01/2006 a 04/02/2006.
Retifica o Ato da Reitoria nº 56/2006, publicado no DOU de 11/01/2006, onde se lê: "da função de Diretora do Instituto de Geociências", leia-se: "da função de Vice-Diretora do Instituto de Geociências".
Concede aposentadoria a servidora Francisca Rodrigues Freitas, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB (matrícula SIAPE nº 404392) ocupante do cargo de Assistente em Administração, nível de classificação D, nível de capacitação I, padrão de vencimento 10, regime de trabalho de 40 horas semanais, lotado no Instituto de Geociências.
Designa servidor Aliemar Caetano de Souza, ocupante do cargo de Auxiliar em Administração, para exercer função de Secretário do Instituto de Geociências.
Dispensa o José EIoi Guimarães Campos, ocupante do cargo de Professor Associado MS, da função de Coordenador de Graduação em Geologia do Instituto de Geociências.
Designa o José Eduardo Pereira Soares, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador de Graduação em Geologia do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Detlef Hans Gert Walde, ocupante do cargo de Professor Associado MS, para exercer a função de Coordenador do Museu de Geociências do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Elton Luiz Dantas, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador da Rede de Estudos Geodinâmicos e Ambientais do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Geraldo Resende Boaventura, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Projetos do Instituto de Geociências.
Designa os professores Adalene Moreira Silva e Augusto César Bitencurt Pires para a função da membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Fernando Souza Cavalcante, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, para responder como Secretário de Graduação do Instituto de Geociências, durante o período de férias da titular Lusilene de Oliveira Leal Ramos, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa o servidor Valdeci da Silva Reis, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para exercer a função de Coordenador de Projetos do Instituto de Geociências.
Reconduz a professora Márcia Abrahão Moura (GMP) para exercer a função de membro suplente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representante dos Coordenadores de graduação, pós-graduação e de extensão, como representante do Instituto de Geociências (IG).
Dispensa, por término de mandato, o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS.
Procede à progressão funcional do professor Roberto Alexandre Vitória de Moraes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Instituto de Geociências, para a classe de Professor Adjunto MSC-III, a partir de 12/11/2001.
Designa a servidora Sylvia Maria de Araújo, ocupante do cargo de Professora Adjunta, para exercer a função de Coordenadora de Graduação do Curso de Geologia do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Raul Minas Kuyumjian, ocupante do cargo de Professor Titular, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação do Curso de Geociências do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociências.
Designa os professores Carlos José Souza de Alvarenga (GEO) e Raul Minas Kuyumjian (GRM) para as funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e de Extensão do Instituto de Geociências (IG).
Procede à progressão funcional, por titulação, de um padrão, do servidor Roberto Pereira Guerra, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área, com lotação no Instituto de Geociências, a partir de 13/8/2002.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília/FUB, de um videocassete Recorder VHS 120/220V - Broksonik, doados pela Secretaria da Receita Federal, bem como a alocação do referido bem na carga do agente patrimonial do Instituto de Geociências/IG.
Dispensa, a pedido, a servidora Francisca Rodrigues Freitas da função de secretária de graduação do Instituto de Geociências, ocupante do cargo de Assistente em administração.
Designa o servidor Márcio Martins Pimentel, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do IG/Instituto de Geociências.
Dispensa a professora Edi Mendes Guimarães da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Geociências.
Exonera a Servidora Irandecy Nadja Carneiro Santos de Oliveira, ocupante do cargo de Datilógrafo NI-D-I, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, o professor José Caruso Moresco Danni da função de Representante das Congregações de Carreira do Instituto de Geociências, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Designa o servidor Valdeci da Silva para exercer a função de Assistente da direção do Instituto de Geociências.
Autoriza o recebimento de 01 moinho para amostras doado à Fundação Universidade de Brasília pela Mineração Jenipapo S/A, devendo ser alocado na carga patrimonial do Instituto de Geociências do Laboratório de Geocronologia.
Nomeia o Professor João da Rocha Hirson para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências, a partir de 28/02/90.
Dispensa o professor Ariplínio Antonio Nilson da função de Coordenador de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do Instituto de Geociências, a partir de 18.10.89.
Dispensa, a pedido, o servidor Ariplínio Antônio Nilson (GMP) da função membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Geociêcias.
Designa os servidores Ariplínio Antônio Nilson (GMP) e Márcio Martins Pimentel (GEO) para exercerem as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representantes do Conselho do Instituto de Geociêcias, a aprtir de 17/04/1995.
Nomeia o Professor Reinhardt Adolfo Fuck, para exercer a função de Diretor (CD-3), do Instituto de Geociências.
Designa os Servidores Nilson Francisquini Botelho (GMP) e Ariplinio Antonio Nilson (GMP) como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando o Conselho do Instituto de Geociências.
Designa os Servidores Augusto César Bittencourt Pires (GRM) e José Alberto Vivas (SIS) como Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Geociências.
Designa os servidores José Caruso Moresco Danni e Paulo Roberto Meneses como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Geociências.
Dispensa o servidor Raul Minas Kuyumjian da função de coordenador do curso de pós-graduação do Instituto de Geociências.
Designa o servidor José Carlos Gaspar para a função de coordenador do curso de pós-graduação do Instituto de Geociências.
Dispensa o servidor José Affonso Brod da função de coordenador do curso de graduação em Geologia do Instituto de Geociências.
Dispensa João da Rocha Hirson da função de Diretor do Instituto de Geociências.
Dispensa Maria do P. Socorro Adusumilli da função de Vice-Diretora do Instituto de Geociências.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0134/1997, que dispensou Reinhardt Adolf Fuck, da função de Diretor (CD-3), do Instituto de Geociências.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria Nº 0137/1997, que designou Marcel Auguste Dardenne, para exercer a função de Vice-Diretor, do Instituto de Geociências.
Designa a servidora Francisca Rodrigues Ramos para exercer a função de Secretária (FG-3) do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes, para exercer a função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Instituto de Geociências.
Designa a servidora Francisca Rodrigues Ramos, para exercer a função de Secretário (FG-4), do Instituto de Geociências.
Reconduz os servidores Paulo Roberto Meneses e Augusto César Bittencourt Pires como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Geociências, a partir de 11/09/97.
Homologa o resultado de aprovação da avaliação do estágio probatório do servidor Lucas Vieira Barros.
Dispensa o professor Nilson Francisquini Botelho da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Geociências. Designa o professor Raul Minas Kuyumjian para exercer a função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Geociências.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de um microcomputador, modelo ED/Slim, de um monitor de vídeo, modelo ED, marca Spectrum, e de uma impressora gráfica, marca Ecodata, modelo EL 800, os referidos bens foram furtados das dependências do Instituto de Geociências.
Dispensa o professor Nilson Francisquini Botelho da função de membro suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do conselho do Instituto de Geociências.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/07/1999, tendo em vista o constante do Memorando IGD/043/99, o servidor Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2) do Instituto de Geociências.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor José Wilson Corrêa Rosa (GEO), Professor Adjunto I, matrícula n° 148237, referente ao período de 10/04/1996 a 09/12/1997, conforme parecer favorável da Comissão constituída pela Resolução n° 001/99, de 24/02/1999, da Direção do Instituto de Geociências.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 01/09/1999, o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Geraldo Resende Boaventura, ocupante do cargo de Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Geologia (FG-2) do Instituto de Geociências.
Dispensa o servidor Carlos José Souza de Alvarenga da função de coordenador de Extensão do Instituto de Geociências. Designa o servidor Detlef Hans-Gert Walde para a função de coordenador de Extensão do Instituto de Geociências.
Dispensa os servidores Raul Minas Kuyumjian e José Affonso Brod, representantes dos coordenadores do Instituto de Geociências, das funções de membros efetivo e suplente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Designa os servidores Hardy Jost e José Carlos Gaspar, representantes dos coordenadores do Instituto de Geociências, como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Designa Reinhardt Adolfo Fuck para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências.
Dispensa o servidor Kelson Dias de Moura da função de Secretário do Instituto de Geociências. Designa o servidor Kelson Dias de Moura para exercer a função de Secretário (FG-6), do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, o Professor Onildo João Marini da função de Diretor do Instituto de Geociências, a partir de 19/02/90.
Dispensa, a pedido, o Professor Alvaro de Faria da função de Vice-Diretor do Instituto de Geociências, a partir de 28/02/90.
Nomeia a Professora Maria do Perpétuo Socorro Adusumilli para exercer a função de Vice-Diretora do Instituto de Geociências, a partir de 28/02/90.
Designa o Professor José Caruso Moresco Danni para responder pela Chefia do Departamento de Mineralogia e Petroquímica, do Instituto de Geociências.
Designa o Professor Jorge Gomes Cravo Barros para a função de Subchefe do Departamento de Geoquímica e Recursos Minerais, do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, o professor Almir Neves de Figueiredo da função de Representante do Instituto de Geociências junto à Comissão Especial da Câmara de Ensino de Graduação.
Dispensa, a pedido, o servidor Nilson Francisquini Botelho (GMP) da função de membro efetivo junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Conselho do Instituto de Geociência. Designa o servidor Nilson Francisquini Botelho (GMP) para exercer a função de membro efetivo junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Geociência, a partir de 17/04/1995.
Designa o servidor José Carlos Gaspar, para exercer a função de Diretor do Instituto de Geociências.
Dispensa, o servidor Reinhardt Adolf Fuck, da função de Diretor (CD-4), do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Karcel Auguste Dardenne, para exercer interinamente a função de Diretor (CD-4), do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/04/1998, a servidora Francisca Rodrigues Ramos da função de Secretária (FG-4) do Instituto de Geociências.
Dispensa o servidor Nilson Francisquini Botelho, da função de Coordenador do Curso de Graduação (FG-2), do Instituto de Geociências.
Concede dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto de Meneses (GEO) da função de membro efetivo junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Geociências.Designa, ainda, o servidor João Willy Correa Rosa (Geo) para a função de membro efetivo junto ao Conselho Universitário, representando os docentes do Instituto de Geociências, a partir de 03/03/1998.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Roberto Alexandre Vitória de Moraes (GRM), Professor Adjunto I, matrícula nº 150592, referente ao período de 21/10/1997 a 20/06/1999, conforme parecer favorável da Comissão constituída pela Resolução n° 003/99, de 15/03/1999, da Direção do Instituto de Geociências.
Dispensa os professores Geraldo Resende Boaventura e Lucas Vieira Barros das funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração. Designa os professores César Fonseca Ferreira Filho e Raul Minas Kuyumjian para exercerem as funções de membros titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração.
Concede progressão profissional ao professor Luíz José Homem D'el-Rey Silva para a classe de Professor Adjunto do Instituto de Geociências da Fundação Universidade de Brasília.
Dispensa,a pedido,o servidor Geraldo Resende Boaventura,ocupante do cargo de Professor Adjunto MS,da função de Coordenador do Curso de Pós-Graduação (FG-2) do Instituto de Geociências(IGD) .
Dispensa,por não mais integrar a função de coordenador de curso, o professor Geraldo Resende Boaventura (GRM) da função de membro titular junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos coordenadores dos cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão do Instituto de Geociências, a partir de 12/09/2000 .
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de quatro sismômetros e de quatro sismógrafos, que foram adquiridos com recursos do PADCT/FINEP. Aloca o referido bem na carga do Agente Patrimonial do Instituto de Geociências (IG).
Procede à progressão funcional, por mérito, do servidor Alexandre Lúcio Rodrigues de Souza, do Quadro de Pessoal Permanente desta fundação, com lotação na Direção do Instituto de Geociências. Ocupa do cargo de Motorista.
Dispensa, a pedido, os professores Raul Minas Kuyumjian (GRM) e Dermeval Aparecido do Carmos (GEO) das funções de membro titular e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como repreentante do Conselho do Instítuto de Geociências (IG). Designa os professores César Fonseca Ferreira Filho (GMP) e Roberto Ventura Santos (GRM) para exercerem as funções de membro titular e suplente respectivamente junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como Representante do Conselho do Instituto de Geociências (IG).
Dispensa, por término de mandato, o servidor José Carlos Gaspar, ocupante do cargo de Professor Titular MS, da função de Diretor (CD-4) do Instituto de Geociências (IG).
Designa o servidor Paulo Roberto Meneses para exercer a função de Vice-Diretor, pro tempore, do Instituto de Geociências (IG).
Procede à progressão funcional do professor Paulo de Tarso Ferro de Oliveira Fortes, ocupante do cargo de Professor Adjunto MSC-II, com lotação no Instituto de Geociências, para a classe de Professor Adjunto MSC-III, a partir de 12/11/2001.
Dispensa, a pedido, o professor João Willy Correa Rosa (GEO) da função de membro efetivo, junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante dos docentes do Instituto de Geociências. Dispensa, por término de mandato, o professor Augusto César B. Pires (GMP) da função de membro suplente, junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representante dos docentes do Instituto de Geociências. Designa, os professores Ariplinio Antonio Nilson (GMP) e Roberto Ventura Santos (GRM) para as funções de membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho Universitário (CONSUNI), como representantes dos docentes do Instituto de Geociências.
Dispensa, a pedido, o servidor Paulo Roberto Meneses, ocupante do cargo de Professor Adjunto, da função de Vice-Diretor pro tempore do Instituto de Geociências.
Designa o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Vice-Diretor do Instituto de Geociências .
Designa o servidor Carlos José Souza de Alvarenga, ocupante do cargo de Professor Adjunto, para exercer a função de Coordenador de Extensão do Instituto de Geociências.
Nomeia Adalene Moreira Silva, candidata habilitada em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 45/2005, publicado no DOU de 19/05/2005, e Edital de Homologação nº 152/2005, publicado no DOU de 15/07/2005, para o cargo de Professora Adjunta MSC I D DE, código de vaga nº 312760, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Geociências, em vaga decorrente da aposentadoria de Ana Maria Fernandes, ocorrida em 17/04/2003.
Procede à progressão funcional do José Wilson Correa Rosa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Geociências, do cargo de Professor Adjunto MS 3 para o cargo de Professor Adjunto MS 4.
Dispensa o servidor Valdeci da Silva Reis, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Assistente do Instituto de Geociências.
Designar o servidor Augusto César Bittencourt Pires, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para exercer a função de Coordenador de Pós-Graduação em Geociências Aplicadas do Instituto de Geociências.
Dispensa o servidor Geraldo Resende Boaventura, Professor Titular MS, da função de Coordenador de Projetos do Instituto de Geociências (FG-1), a partir de 7/2/2008.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, do servidor Wilson Ferreira Dias, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional NA, com lotação no Instituto de Geociências/IG, a partir de 28/11/2002.
Retifica o Ato da Reitoria nº 178/2004, de 8/3/2004, que dispensou a servidora Sylvia Maria de Araújo, Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Graduação em Geociências, onde se lê da função de Coordenadora de Graduação em Geociências, leia-se da função de Coordenadora de Graduação em Geologia e onde se lê do GMP/Departamento de Mineralogia e Petrologia, leia-se do IG/Instituto de Geociências.
Dispensa por término de mandato os professores Ariplinio Antonio Nilson e Roberto Ventura dos Santos das funções de membro efetivo e suplente do Conselho Universitário do Instituto de Geociências;Designa os professores Augusto César Bittencourt Pires e José Oswaldo de Aráujo Filho as funções de membros efetivo e suplente do Conselho Universitário como representantes do Instituto de Geociências.
Designa os professores Reinhardt Adolfo Fuck e Lucas Vieira Barros para exercer as funções de membro titular e suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão como representantes do Conselho do Instituto de Geociências, pelo período de 2 anos.
Dispensa, a pedido, o servidor Hardy Jost (GRM) da função membro efetivo junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante dos Coordenadores dos Cursos de graduação, pós-graduação e extensão do Instituto de Geociêcias.
Designa o servidor Revalino Francisco Simões para a função de Chefe do Posto Avançado da Diretoria de Administração Acadêmica para atendimento nos Institutos de Ciências Exatas, de Geociências e de Expressão e Comunicação.