Dispensa, a pedido, a servidora Cleonice Argenta Carlos, ocupante do cargo de Assistente em Administração, da função de Encarregada do Posto Avançado da DAA/Diretoria de Administração Acadêmica no IB/instituto de Ciências Biológicas (FG-6), a partir de 09/09/2005.
Reconduz servidor John Du Vall Hay, ocupante do cargo de Professor Titular MS, à função de Coordenador do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa por término de mandato, professores Helena Castanheira de Moraes/ECL e Adalberto Corrêa Café Filho/FIT das funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representantes dos Coordenadores dos cursos de Graduação,Pós-Graduação e Extensão do Intituto de Biologia;Designa professores Adalberto Corrêa Café Filho/FIT e Andréa Queiroz Maranhão/CEL para funções de membro titular e suplente, respectivamente, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão/CEPE, como representantes dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão do Instituto de Biologia.
Dispensa, a pedido, a servidora Cláudia Renata Fernandes Martins, ocupante do cargo de Professora Adjunta MS, da função de Coordenadora de Graduação Noturno (FG-2) do IB/Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 17/07/2005.
Concede adicional de insalubridade, de grau médio (10% sobre o vencimento básico), á servidora Ednalva Patrícia de Andrade, matrículas FUB nº 1009818 e SIAPE nº 1479355, ocupante do cargo de Professora Substituta, lotada no Laboratório de Fitopatologia do 1B/instituto de Biologia, no período de 1 09/12/2004 a 31/12/2004.
Designa Nilma Pires da Silva, Recepcionista, para responder como Secretária do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de férias da titular Maria Joana Martins, de 07/08/2006 a 16/08/2006, UnBDOC nº 55528/2006.
Designa Heid Barbosa de Souza, Assistente em Administração, para responder como Assistente da Faculdade do Instituo de Ciências Biológicas, durante a licença gestante da titular, Aida Nazareth de Santanna Santos Costa, de 22/07/2006 a 18/11/2006, UnBDOC nº 54007/2006.
Designa Adalberto Corrêa Café Filho, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenador Administrativo da Estação Experimental em Biologia do Instituto de Ciências BIológicas, a partir de 09/08/2006. Memorando FIT nº 55/2006.
Designa Maria das Graças Machado de Souza, Professor Adjunto MS, para exercer a função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 1º/09/2006. Memorando IB nº 129/2006.
Procede à progressão funcional do servidor Alberto Corrêa Café Filho, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Professor MSC-IV, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas, para a classe de Professor Associado I, com efeitos retroativos a 1/5/2006.
Nomeia Tatsuya Nagata, candidato(a) habilitado(a) em 1º lugar no Concurso Público de Provas e Títulos objeto do Edital Convocatório nº 7/2007 e Edital de Homologação nº 64/2008, para o cargo de Professor Adjunto MSC 1 D DE, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, em vaga decorrente do falecimento de Cláudia Renata Fernandes Martins.
Designa o Jader Soares Marinho Filho, ocupante do cargo de Professor Titular MS, para responder como Diretor do Instituto de Ciências Biológicas, durante o período de afastamento da titular Sônia Nair Báo.
Concede progressão do nível de capacitação I para o II, por Capacitação Profissional a servidora Maria Joana Martins (matrícula SIAPE nº 4051923, ocupante do cargo de Contínuo, nível de classificação C, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação na Direção do Instituto de Ciências Biológicas).
Procede à progressão funcional, por mérito, de um padrão, da servidora Maria Joana Martins, ocupante do cargo de Contínuo, com lotação na Direção do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 27/01/2002.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Aida Nazareth de Santanna Santos Costa, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas/113, a partir de 2219/2002.
Procede à progressão funcional, por tempo de serviço, de um padrão, da servidora Nilma Pires da Silva, ocupante do cargo de Recepcionista, lotada no Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 11/01/1997.
Dispensa, a pedido, a servidora Cynthia Maria Kyaw, ocupante do cargo de Profesora assistente, da função de Coordenadora de Graduação Nortuno do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Cláudia Renata Fernandes Martins, ocupante do cargo de Professora adjunta, para exercer a função de Coordenadora de Graduação Noturno do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, por término de mandato, o professor Jaime Martins de Santana (CEL) da função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como Representante do Conselho do Instituto de Biologia (lB), a partir de 26/08/2003 e designa o professor Ricardo Bentes de Azevedo (CEM) para exercer a função de membro titular do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), como Representante do Instituto de Biologia (IB), a partir de 26/08/2003.
Constitui o Conselho Deliberativo do CEAD/Centro de Educação a Distância, com a seguinte composição: Bernardo Kipnis (Presidente), Márcio da Costa Pereira Brandão (Coordenador do Núcleo de Educação e Tecnologia), Olgamir Francisco Carvalho (Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento) e os Professores convidados Ricardo Staciarini Puttini (Departamento de Engenharia Elétrica), Lenise Aparecida Martins Garcia (Instituto de Biologia), Celius A. Magalhães (Departamento de Matemática), Maria de Fátima Guerra de Sousa (Faculdade de Educação), Marco Aurélio de Carvalho (Departamento de Ciência da Computação) e Carmem Moreira de Castro Neves (Ministério da Educação). As atribuições do Conselho Deliberativo do CEAD encontram-se explicitadas no Ato da Reitoria n° 1.156, de 26 de maio de 2003, que retornou a vinculação do CEAD ao Gabinete do Reitor, bem como alterou sua denominação e estrutura organizacional. Este Ato entra em vigor a partir de 30/06/2003.
Reconduz para a função de membro suplente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como representante do Instituto de Ciências Biológicas, o professor Jader Soares Marinho Filho.
Concede adicional de insalubridade, grau médio, ao Técnico em Laboratório, Thalles Mendes Klimach, lotado no Laboratório de Anatomia Vegetal do Instituto de Ciências Biológicas do Departamento de Botânica.
Concede adicional de insalubridade, de grau médio (10% sobre o vencimento básico) à servidora Ednalva Patrícia de Andrade, matriculas FUB n. 1009818 e SIAPE n. 1479355, ocupante do cargo de Professora Substituta, lotada no Laboratório de Fitopatologia do 1B/instituto de Ciências Biológicas, a partir de 1° de janeiro de 2015.
Altera o código da função de Direção do Instituto de Ciências Biológicas, de FG-1 para CD-4.
Nomeia Renata Miranda Parca, candidato(a) habilitado(a) em 1º lugar no Concurso Público objeto do Edital Convocatório nº 1/2003, publicado no Diário Oficial da União de 12/11/2003, e Edital de Homologação nº 5/2004, publicado no Diário Oficial da União de 18/3/2004, para o cargo de Técnico em Laboratório/Área NI A I, código de vaga nº 312270, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas, em vaga decorrente da aposentadoria de Adelcilio Rocha de Souza, ocorrida em 30/6/1995.
Concede gratificação de quinquênio ao professor Henrique Krieger do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biologicas.
Dispensa o pedido da professora Maria Cecília Carareto Ferreira do cargo de subchefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biologicas.
Cria um cargo de Supervisor Especializado Referência 6.
Prorrogar ao mandato do professor José Carlos Dianese.
Designa o professor Elliot Watanabe Kitajima, do Departamento de Siologia Celular do Instituto de Ciências Siológicas, para Executor de Convênio celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e o CNPq.
Constitui comissão composta dos professores Adhemar Brandini, Representante da Fundação Universidade de Brasília junto ao MEC para o Convênio MEC/Fundação Universidade de Brasília-Leste Europeu, Aluizio Rosa Prata e Odilio Luiz da Silva da Faculdade de Ciências da Saúde, José Carmine Dianese e Ruy de Araújo Caldas, do Instituto de Ciências Biológicas para, sob a presidência do primeiro, elaborar um plano de distribuição do equipamento do 2º financiamento do Convênio citado.
Designa a professora Eunice Maria Soriano de Alencar para exercer as funções de Representante do Departamento de Psicologia do IB.
Designa o professor Armando Takatsu para exercer as funções de Representante do Departamento de Biologia Vegetal do IB.
Designa o professor João Cláudio Todorov para exercer as funções de Representante do Departamento de Psicologia do IB.
Designa a escriturária Benedita Augusta Siqueira para responder pela Secretaria do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciêncas Biológicas durante o afastamento do titular.
Dispensa o escriturário Raimundo Nonato de Souza do cargo de Secretário do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas. Designa o escriturário Elson Rodrigues de Souza para responder pela Secretaria do Departamento de Psicologia.
Cria vaga para o Cargo de Trabalhador Rural, da Direção do Instituto de Ciências Biológicas.
Concede licença ao professor José Carmine Dianess, do Instituto de Ciências Biológicas, para participar de Congresso em Estocolmo.
Designa o professor José Elias de Paula para exercer as funções de Professor Orientador junto ao Departamento de Biologia Vegetal do IB.
Concede ao Professor Colaborador Francisco Alberto de Moura Duarte, em exercíco na Faculdade de Educação, a complementação salarial equivalente a 50% dos seus vencimentos básicos a que se refere o item 2 da Istrução nº 22/1966.
Concede auxílio moradia ao professor Luiz Pasquali do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biologicas.
Designa o secretário José Machado Cardoso para responder pela Secretaria do Instituto de Ciências Biológicas durante a ausência do titular.
Designa o professor Elliot Watanabe Kitajima para responder pela Direção do Instituto de Ciências Biológicas durante a ausência do titular.
Designa o professor Elliot Watanabe Kitajima para responder pela Presidência da Congregação de Carreira dos Cursos do Instituto de Ciências Biológicas durante a ausência do titular.
Extingue 1 vaga para o cargo de Supervisor Referência A-4 no Instituto de Ciências Biológicas. Cria 1 vaga para o cargo Supervisor Referência A-4 no Serviço de Material. Cria 1 vaga para o cargo de Auditor Referência 6 no Assessoria para Assuntos Especiais.
Dispensa, a pedido, o professor José Luiz Hesketh da função de chefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Thereza Pontual de Lemos Mettel para exercer a função de chefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o Sr. Jeferson Bastos Aragão da Subchefia do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciencias Biologicas.
Designa o Sr Renato dos Santos Mello como Subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciencias Biologicas.
Altera o quadro de pessoal dos centros de custos, extinguindo e criando vagas de Recepcionista,Técnico de Administração, Desenhista,Supervisor, Auxiliar de Biblioteca, Bibliotecário, Escrititurário, Auxiliar de Serviços, Técnico de Oficina, Auxiliar de Laboratório, Técnico de Audiovisual, Marceneiro, Auxiliar de Enfermagem,Vigilante, Técnico em Fotodocumentação, Bombeiro Hidráulico, Atendente, Porteiro, Recepcionista, Auxiliar de Processamento, Carpinteiro, Eletricista, Motorista, Auxiliar de Cozinha, Cozinheiro e Zelador.
Designa o professor Timothy Martin Mulholland para exercer a função de subchefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa a professora Thereza Pontual de Lemos Mettel da função de Chefe do Departamento de Psicologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa professores da função de membro da Congregação de Carreira dos Cursos de Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o professor Felizardo Penalva da Silva, a pedido, do cargo de Subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Hiroaki Ikemoto para exercer o cargo de Subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Ruy de Araújo Caldas para exercer o cargo de Chefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa o professor Mauricio de Pinho Gama, a pedido, da função de Representante do Departamento de Estatística, junto a Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Chaw-Shung Huang para exercer a função de Chefe do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Ciência Biológicas.
Designa a professora Kumiko Misuta para exercer a função de Subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas.
Cria no Instituto de Ciências Biológicas duas vagas de Professor Colaborador 1.
Designa o professor Hugo Clemente de Araujo para exercer a função de Representante do Departamento de Química junto à Congregação de Carreira do Curso de Graduação em Ciências Biológicas do IBD.
Designa o professor Jeferson Bastos Aragão para exercer a função de Representante do Departamento de Biologia Celular junto à Congregação de Carreira do Curso de Graduação em Ciências Biológicas do IBD.
Dispensa Marisa Dias de Carvalho da função de Secretária do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas.
Revoga o Ato da Reitoria nº 716/90. 2.Dispensa a Servidora Maria Aparecida do Nascimento e Braga da função de Secretária, que exercia interinamente, no Departamento de Botânica, do Instituto de Ciências Biológicas. 2.Designa a Servidora Maria Aparecida de Camargo Souza para exercer a função de Secretária do Departamento de Botânica, do Instituto de Ciências Biológicas.
Exonera a Servidora Selma Maria de Oliveira, ocupante do cargo de Recepcionista NA CII, do Quadro de Pessoal Permanente da FUB, com lotação no Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a servidora Maria do Nascimento e Braga para exercer a função de Secretária do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a partir de 31/08/92, o Senhor Raimundo Duarte, da função de representante das empresas das incubadoras junto ao Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília; e designa, para a mesma função, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01/09/92, o Senhor Moisés Jacobino de Morais. Dispensa, por término de mandato, a partir de 31/08/92, o professor Lúcio Salomon da função de representante da Faculdade de Tecnologia junto ao Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília; e designa, para a mesma função, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01/09/92, o professor Sérgio Barroso de Assis Fonseca. Reconduz os professores Luís Afonso Bermudez (CDT); Linda Styer Caldas (IBD); Kalil Skeff Neto (IED); e os Senhores Creso Villela - Secretária de Indústria, Comércio e Turismo do GDF; Rogério Pereira Dias - Secretário do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do GDF; Roberto Spolidoro - Comunidade Externa; e Ricardo Figueiredo Caldas - Fibra/Abai: para comporem o Conselho Técnico-Científico do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT, da Universidade de Brasília, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 01/09/92.
Dispensa, a pedido, a servidora Zulmira Guerreiro M. Lacava, da função de Coordenação do Curso de Graduação em Biologia, do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, a servidora Lurdes Isabel Velho do Amaral, da função de Coordenador Noturno do Curso de Graduação, do Instituto de Ciências Biológicas.
Concede aposentadoria ao servidor Ivan José de Oliveira, ocupante do cargo de Técnico em Artes Gráficas NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente, com logação na Direção do Instituto de Ciências Biológicas, (PROC Nº 23106.004283/94-94).
Dispensa a professora Rosa Maria Benedetti Albanezzi, da função de Coordenadora de Extensão do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 21/12/1987.
Dispensa a professora Helena Luna Ferreira, da função de Subchefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciência Biológicas. Designa a professora Helena Luna Ferreira, para exercer a função de Chefe do Departamento de Genética e Morfologia (FC-1) do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Pedro Américo Cabral Senna para exercer função de Subchefe do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Antonio José Andrade Rocha para exercer função de Chefe do Departamento de Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa o professor Lauro Morhy (CEL) para exercer a função de Representante das Congregações de Carreira do Instituto de Ciências Biológicas junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Dispensa,a pedido, a Professora Iara Lúcia Gomes Brasileiro, da função de chefe do Departamento de Biologia Animal do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 18/11/85.
Designa a professora Celina de Oliveira Martin para exercer as funções de Coordenadora de Graduação do Departamento de Biologia Celular, do Instituto de Ciências Biológicas. A referida Coordenadora exercerá as funções atinentes aos cursos de graduação que lhe forem delegadas pela Chefia do Departamento e receberá a Gratificação de Função equivalente à de Subchefe de Departamento (FG-5, do PCSBV). Este ato entra em vigor a partir de 01/04/87.
Dispensa, por término de mandato, o Professor Carlos Roberto Felix da função de Subchefe do Departamento de Biologia Celular do Instituto de Ciências Biológicas, a partir desta data.
Dispensa o Professor Timothy Martin Mulholland do cargo de Chefe do Departamento de Psicologia.
Designar o Professor Luiz Pasquali do cargo de subchefe do Departamento de Psicologia.
Dispensa a professora Neuza Zapponi Lindahl, a pedido, da função de representante do Departamento de Métodos e Técnicas na Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa a professora Maria de Fátima Guerra de Sousa para representante do Departamento de Métodos e Técnicas na Congregação de Carreira dos Cursos de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Biológicas.
Extingue nos Centros de Custo abaixo relacionados, os seguintes cargos: SOC - 0159: 03 (Três) vagas de colaborador 4; 02 (Duas) vagas de titular; IBD - 1201: 01 (uma) vaga de desenhista 2; DAD - 2208: 01 (uma) vaga de coletor 2. Cria nos Centros de custo abaixo relacionados, os seguintes cargos:IBD - 1201: 01 (uma) vaga de Desenhista 1; ANI - 1236: 01 (uma) vaga de colaborador 3; MDE - 1724: 02 (duas) vagas de colaborador 3; DIR - 1830: 01 (uma) vaga de colaborador 3; MTC - 1929: 01 (uma) vaga de Colaborador 3; DAD - 2208: 01 (uma) vaga de coletor 1.
Extingue nos Centros de Custo os seguintes cargos: 2 vagas de Professor Adjunto 3 DE; 1 vaga de Professor Visitante Titular DE; 1 vaga de Recepcionista 6; 1 vaga de Auxiliar de Laboratório Ensino e Pesquisa; 1 vaga de Auxiliar de Almoxarifado 3; 1 vaga de Trabalhador Rural; 1 vaga de Auxiliar de Laboratório Ensino e Pesquisa 5; 1 vaga de Motorista 2; 1 vaga de Auxiliar de Serviços 4; 1 vaga de Escriturário 4; 1 vaga de Escriturário 6; 1 vaga de Secretário D-3; 1 vaga de Jardineiro 1; 1 vaga de Escriturário 5; 1 vaga de Auxiliar de Serviços 2; 1 vaga de Auxiliar de Serviços 3. Cria nos Centros de Custo abaixo relacionados, os seguintes cargos: 1 vaga de Auxiliar de Serviços 4; 1 vaga de Escriturário 4; 1 vaga de Escriturário 6; 1 vaga de Secretário D-3; 1 vaga de Recepcionista 6; 1 vaga de Visitante Adjunto 1 DE; 1 vaga de Auxiliar de Laboratório Ensino e Pesquisa 4; 1 vaga de Professor Colaborador 3 DE; 1 vaga de Auxiliar de Instrumentos 1; 1 vaga de Professor Colaborador 4 DE; 1 vaga de Auxiliar de Laboratório Ensino e Pesquisa 4; 1 vaga de Motorista 1; 1 vaga de Trabalhador Rural; 1 vaga de Escriturário 4; 1 vaga de Jardineiro 1; 1 vaga de Auxiliar de Serviços 1; 1 vaga de Serviços 1.
Designa a Professora Zulmira Marques Lacava para exercer, pelo período de 2 anos, a função de Subchefe do Departamento de Genética e Morfologia, do Instituto de Ciências Biológicas, a partir de 22/02/90.
Aprova o recebimento de doação dos materiais abaixo relacionados feita à Fundação Universidade de Brasília pelo Sr. Ricardo Tetsuya Shibata, Produtor Rural, no valor de Ncz$854,49 (oitocentos e cinquenta e quatro cruzados novos e quarenta e nove centavos) conforme notas RL Ns. 1880 e 2031, da Firma Plastik Manufatureira LTDA.), os quais serão utilizado na condução de experimentos que visam o controle das doenças de vírus na produção de batatas, ora em desenvolvimento na Estação Experimental de Biologia, do Departamento de Fitopatologia do Instituto de Ciências Biológicas desta Universidade: - Saco plástico para plantio, a saber: 2.000 sacos de 20x30; 5.000 sacos de 20x20; 5.000 sacos de 23x28; 1.000 sacos de 20x40.
Designa a servidor Zulmira Guerreiro M. Lacava, para a função de Coordenadora do Curso de Graduação emBiologia (FG-2), do Istituto de Ciências Biológicas.
Designa os servidores Laércio Leonel Leite e Maria Fernanda Nince Ferreira como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, representando os coordenadores do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa os servidores Felizardo Penalva da Silva e César Martins Sá como membros efetivo e suplente, respectivamente, junto ao Conselho de Administração, representando o Conselho do Instituto de Ciências Biológicas.
Declara vago um cargo de recepcionista, ocupado pela servidora Gleice Silva de Lima, lotada na direção do Instituto de Ciências Biológicas, por posse em outro cargo inacumulável.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0089/1997, que dispensou Mundayatam Haridasan, da função de Diretor (CD-3), do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0091/1997, que dispensou Linda Styer Caldas, da funcão de Vice-Diretor (CD-04), do Instituto de Ciências Biológicas.
Torna sem efeito o Ato da Reitoria nº 0092/1997, que designou Linda Styer Caldas, para exercer a função de Vice-Diretor, do Instituto de Ciências Biológicas.
Designa, a partir de 15/05/1998, os servidores Cezar Martins de Sá (CEL) e Elisabeth Nogueira Ferroni Schwartz (CFS) para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando os Coordenadores do Instituto de Biologia junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Dispensa, por término de mandato, a partir de 08/05/1998, os servidores Valdir Figueiras Pessoa e Lenise Aparecida M. Garcia das funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando os docentes do Instituto de Biologia junto ao Conselho Universitário. Designa, a partir de 08/05/1998, os servidores Iara Lúcia Gomes Brasileiro e Jader Marinho Filho para exercerem as funções de membro titular e suplente, respectivamente, representando os docentes do Instituto de Biologia junto ao Conselho Universitário.
Homologa o resultado de aprovação na Avaliação do Estágio probatório da Professora Silviene Fabiana de Oliveira (GEM), matrícula nº 148288, referente ao período de 15/041996 a 14/12/1997, conforme parecer favorável da Comissão constituída pelo Ato nº 0047/1997 do Instituto de Ciências Biológicas.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de uma máquina de calcular, marca Burroughs, considerando que o referido bem desapareceu das dependências do Instituto de Ciências Biológicas - IBD.
Homologa o resultado de aprovação da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Marcio José Poças Fonseca (GEM), Professor Assistente I, matrícula n° 150355, referente ao período de 21/08/1997 a 20/04/1999, conforme parecer favorável da Comissão constituída pelo Ato n° 14/99 do Instituto de Ciências Biológicas.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1999, tendo em vista o constante do MEMO IBD/085/99, a servidora Andréa Queiroz Maranhão, ocupante do cargo de Professor Assistente MS, da função de Coordenadora do Curso de Graduação - Diurno (FG-2) do Instituto de Ciências Biológicas.
Concede a Professora Colaboradora Graziela Maciel Barroso, em exercíco no Instituto Central de Biologia, a complementação salarial equivalente a 50% dos seus vencimentos básicos a que se refere o item 2 da Istrução nº22/1966.