Designar a servidora Priscila Abadia Alves da Costa, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, para substituir Maria Cristina de Carvalho Cascelli de Azevedo, Coordenadora do DEG (FG-02), durante o período de Afastamento da titular, de 09/11/2016 a 07/01/2017.
Designar o servidor Rodrigo Rosal Cavalcanti Santos, ocupante do cargo de Assistente em Administração para substituir Nilma Pires da Silva, Secretário de Graduação do IBD (FG-04),
durante o período de férias regulamentares do titular, de 21/11/2016 a 01/12/2016.
Designar a servidora Fernanda de Angeli Castanheiro para substituir Lizie Câmara Moita de
Andrade, Coordenadora de Dimensionamento (FG-01), durante o período de férias
regulamentares da titular, de 15/02/2016 a 24/02/2016.
Designar o servidor William Nunes da Mota, ocupante do cargo de Continuo, para substituir Ana
Cristina Danicki Aureliano Rosa, Secretária de graduação - Diurno da FED (FG-04), durante o
período de férias regulamentares da titular, de 17/10/2016 a 05/11/2016.
Designar a servidora Marina Tucunduva Pinto, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para substituir Patricia Silva Pereira Sartory, Coordenadora do Programa de
Estagios do DGP (FG-01), durante o período de férias regulamentares da titular, de 10/10/2016 a
19/10/2016.
Designar a servidora Janaína Barcelos Resende para substituir Larissa Amorim Catunda
Sampaio, Chefe da Divisão de Referência (FG-03), durante o período de férias regulamentares
da titular, de 13/03/2017 a 17/03/2017.
Designar a servidora Lívia Veleda de Sousa e Melo para substituir Antônia Célia Barros Lins
Bonfim, Coordenador da Unidade de Apoio (FG-01), durante o período de férias regulamentares
da titular, de 06/03/2017 a 15/03/2017.
Designar o servidor Diogo Nunes de Souza, ocupante do cargo de Administrador, para substituir
Leila Fernandes dos Santos, Chefe da Divisão de Recolocação da BCE (FG-03), durante o
período de férias regulamentares da titular, de 02/01/2017 a 11/01/2017.
Designar a servidora Jossane Marsal do Prado Mendes, ocupante do cargo de Assistente em
Administração, para substituir Júlia Soier Maximiano, Coordenador de Apoio a Estrutura do
DPO (FG-02), durante o período de férias regulamentares da titular, de 02/01/2017 a 11/01/2017.
Designar o servidor Victor Neto Costa Rocha para substituir Nivia Eulália dos Santos, Secretária
de Graduação da Faculdade de Medicina (FG-04), durante o período de férias regulamentares
da titular, de 02/01/2017 a 11/01/2017.
Designar a servidora Érica Cursino Pessoa para substituir Danielle Silva Coelho, Supervisora
Executiva (FG-01), durante o período de licença médica e férias regulamentares da titular, de
08/01/2017 a 18/02/2017.
Designar o servidor Abinadab Rodrigues Pereira para substituir Gabrielle Drago Thorpe,
Coordenador de Gestão de Desempenho (FG-01), durante o período de afastamento da titular,
de 12/12/2016 a 13/12/2016.
Designar o servidor Rodrigo Gomes Couto para substituir Daiane Alves de Melo, Coordenador
de Controle e Registro Funcional (FG-01), durante o período de férias regulamentares da titular,
de 02/01/2017 a 20/01/2017.