Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 7/1/2008 a 5/2/2008.
Designa os servidores Weglisson Medeiros Ferreira e José Pedro Rdrigues do Amaral Ribeiro para exercerem as funções de Membro titular e Suplente, respectivamente, da Câmara de Assuntos Comunitários, como representantes da Prefeitura do Campus, a partir de 25/05/2007.
Designa o Weglisson Medeiros Ferreira e o Professor Luiz Alberto Simeoni para integrarem a Comissão Permanente de Radioproteção da Universidade de Brasília, constituída pela Resolução da Reitoria nº 066/1999. Dispensa, a pedido a Professora Martha Cecília Ambrósio Laboissiere, com lotação na Faculdade de Ciências da Saúde da função de membro da referida Comissão.
Designa o servidor WegIisson Medeiros Ferreira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Prefeito da Prefeitura do Campus (CD-.4), durante o período de férias do titular Antônio Wilson Botelho de Sousa, de 13/08/2007 a 11/09/2007.
Designa para exercer a função de Diretor de Transporte e Segurança da Prefeitura do Campus (PRC), o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, a partir de 14/11/2005.
Designa o servidor Weglisson Medeiros Ferreira para exercer a função de Chefe de Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Evani Bispo de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Diretor de Segurança e Transportes (CD-4) da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Weglisson Medeiros Ferreira, de 02/01/2007 a 31/01/2007.
Designa o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, para exercer a função de Diretor de Gestão Ambiental, da Prefeitura do Campus.