Dispensa o Henrique Ewerton Pires, ocupante do cargo de Engenheiro/Área, da função de Diretor de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa o Geraldo Amorim da Silva, ocupante do cargo de Desenhista de Artes Gráficas, para exercer a função de Coordenador de Desenho, Reprografia e Cadastro da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Renan Mendes Rocha, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para responder como Diretor de Gestão Ambiental da Prefeitura do Campus (CD-4), durante o período de férias da titular Elisabeth de Araújo Ferreira, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Designa o servidor Josué Barbosa Guedes, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Coordenador de Proteção ao Patrimônio do Serviço de Segurança e Fiscalização da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Evani Bispo de Oliveira, de 11/2/2008 a 11/3/2008.
Dispensa, a pedido, o servidor Edilmo Capistrano Uchôa, ocupante do cargo de Eletricista/Área, da função de Chefe da Seção de Instalação Telefônica (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC.
Designa o servidor Edivan Sardinha da Costa, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Claudemir dos Santos, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Antônio Augusto Rocha Lopes, ocupante do cargo de Engenheiro Civil, para exercer a função de Coordenador de Manutenção (FG-1) da Prefeitura do Campus/PRC.
Dispensa, a pedido, da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, o Contramestre/Ofício, Jucundo Costa Santos.
Declara vago, um cargo de Engenheiro Civil/Especialidade, ocupado por Antônio Augusto Rocha Lopes, com lotação na Prefeitura do Campus, por posse em outro cargo inacumulável.
Procede à progressão funcional, por mérito, do servidor Antônio Augusto Rocha Lopes, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, ocupante do cargo de Engenheiro Civil/Especialidade, com lotação na Prefeitura do Campus, a partir de 18/03/2003.
Designa o servidor Francisco Osny Cavalcante Bezerra, ocupante do cargo de Eletricista/Área, para exercer a função de Chefe de Setor/Supervisor de Eletricidade do ICC (FG-6) da PRC/Prefeitura do Campus.
Constitui Comissão integrada pelos professores: Maria Luisa Monteiro Sales Corôa, Maria Emília Machado Teixeira Walter, Marisa Brascher Basílio Medeiros e, como membro suplente: Denise Imbroisi; pelos estudantes: Cláudio Rafael A. Jardim, Rafael Holanda Barroso, Fábio Félix Silveira e, como membro suplente: Luiza Paula A. de Oliveira, e pelos servidores técnico-administrativos: Luis Carlos de Sousa (PRC), Frederico Cristiano G. Mourão (BCE), José Reis Lacerda Filho (COPP) e, como membro suplente: Osvanildo Lourenso da Silva (COPP), para, dentro de trinta dias, apresentarem proposta de normas para o estabelecimento do Congresso Estatuinte da UnB.
Concede aposentadoria ao servidor Antonio Fernandes Viana, ocupante do cargo de Carpinteiro, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Prefeitura do Campus – Direção.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/09/1995, o servidor Manoel Cardoso Neto, da função de Chefe de Coordenadoria de Planos e Programas (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da FUB, de um hidrômetro mecânico e dois medidores de energia, alocados na Prefeitura do Campus, por terem sido classificados, de forma errada, como material permanente.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da FUB, de dois compressores herméticos, alocados na Prefeitura do Campus, por terem sido classificados, de forma errada, como material permanente.
Designa o Servidor Edivânio Alves Nogueira para responder pela função de Encarregado de Turma de Vigilância (FG-9) da Prefeitura do Campus.
Revoga o Ato da Reitoria nº 131/91. 2.Designa o Arquiteto Cláudio Oliveira Arantes para representar a Prefeitura do Campus (PRC), junto ao Comitê de Usuários das Unidades Administrativas do Conselho de Informática.
Designa o Servidor Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, para exercer a função de Chefe do Serviço de Infra Estrutura de Hidráulica e Elétrica (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 13/12/93 a servidora Lucia Leite de Mesquita Wolney da função de chefe do Serviço de Obras Civis da Prefeitura do Campus.
Exonera, a pedido, a partir de 01/05/1996, a servidora Patrícia Motta Paes Pignataro, ocupante do cargo de Arquiteto NS D III, do Quadro Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília, com lotação na Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Claudio Oliveira Arantes para exercer a função de Diretor de Planejamento (CD-4), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 05/02/1996, o servidor Antônio Augusto Rocha Lopes, da função de Coordenador de Manutenção (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Concede aposentadoria a servidora Maria do Carmo Lopes Martins, ocupante do cargo de Assistente em Administração NI A III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasilia, com lotação na Prefeitura do Campus – Direção.
Dispensa, a pedido, o servidor Eloi Costa Evelim Pereira, da função de Chefe Serviço de Transporte (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 03/05/1996, o servidor João Carlos Nogueira de Castilho da função de Coordenador de Manutenção (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1996, a servidora Marilda Cardoso Gualberto Rodrigues da função de Chefe do Serviço Administrativo (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 31/05/1996, a servidora Maristela Abad da função de Chefe da Coordenadoria de Planos e Programas (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Fernando de Azevedo Dantas para exercer função de Chefe do Serviço Administrativo (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Henrique Luiz Cesar de Macedo, para exercer a função de Chefe do Serviço de Obras Civis (FG-1), da Prefeitura do Campus.
Concede aposentadoria ao servidor Edison Oliveira Machado, ocupante do cargo de Engenheiro Civil/Especial NS A III, do Quadro de Pessoal Permanente desta Fundação Universidade de Brasília, com lotação no Serviço Administrativo da Prefeitura.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, a servidora Angélica Rodrigues de Abreu, da função de Chefe da Seção de Atividades Auxiliares, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, a servidora Mona Lisa Lobo de Souza Choas, da função de Coordenador de Alocação e Usos, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor José Luiz Damaceno Filho, da função de Chefe do Serviço de Transporte, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Francisco de Assis da Silva, da função de Chefe do Serviço de Zeladoria, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Weglisson Medeiros Ferreira, da função de Chefe do Serviço de Segurança e Fiscalização, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Luiz Antonio Rodrigues, da função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo do Serviço de Segurança e Fiscalização, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Aderson Pereira Lima, da função de Encarregado de Manutenção Predial/FED, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/1997, o servidor Jucundo Costa Santos, da função de Encarregado de Manutenção Predial/FEF/CO, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Francisco Sérgio da Silva, da função de Encarregado Geral de Manutenção/ICC, da Prefeitura do Campus.
Dispensa a pedido, a partir de 14/11/97, o servidor Raimundo Mota Viana, da função de Supervisor de Hidráulica/ICC, da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Marilene Gonçalves Rocha, para exercer a função de Secretária da Diretoria de Engenharia e Arquitetura, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Fernando de Azevedo Dantas, para exercer a função de Coordenador de Apoio Administrativo, da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Rita de Cássia Nonato Ribeiro, para exercer a função de Coordenadora de Concessão e Postura, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Jumair de Arruda Rodrigues, para exercer a função de Chefe da Seção de Mudança, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, para exercer a função de Coordenador de Manutenção, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Dionísio Filho Silva, para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FSD, da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Cláudio Oliveira Arantes, para exercer a função de Coordenador de Projetos, da Prefeitura do Campus.
Delega competência ao Decano de Administração e Finanças para coordenar e superintender as atividades do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, da Secretaria de Empreendimentos, da Secretaria de Gestão Patrimonial e da Prefeitura do Campus. Este ato entra em vigor a partir de 08/12/97.
Designa a servidora Raimunda Barbalho Costa, para exercer a função de Chefe da Central de Informações (FG-4), da Prefeitura do Campus.
Vincula o Centro de Manutenção de Equipamentos Científicos (CME) à Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1998, o servidor Gerson Oliveira de Santana da função de Chefe da Seção de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Gilberto Bispo dos Santos para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1998, a servidora Maria Teixeira Maia da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/FAD (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 01/06/1998, o servidor Eurivaldo Garcia de Souza da função de Chefe da Seção de Manutenção/multiuso (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Designa a servidora Maria Teixeira Maia para exercer a função de Chefe do Setor de Manutenção da Reitoria e BCE (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, a partir de 16/03/1998, o servidor Francisco Josino de Barros da função de Chefe do Setor de Manutenção Predial/BCE (FG-6) da Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Eurivaldo Garcia de Souza da função de Chefe da Seção de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor João Soares Sobrinho para exercer a função de Chefe da Seção de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus.
Autoriza a baixa, do acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de vinte e sete armários de madeira, por não mais apresentarem condições de uso. Determina o aproveitamento das madeiras pela marcenaria da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa, a pedido, tendo em vista o constante do memorando PRC 71/99,a partir de 01/05/1999, o servidor Ivo Marques de Lima, ocupante do cargo de Vigilante NI, da função de Supervisor de Segurança do Campus (FG-4) da Prefeitura do Campus.
Autoriza a incorporação, ao acervo patrimonial da Fundação Universidade de Brasília, de três aparelhos de televisão de 20 - marca Philips,que foram doados à FUB pela Credicard S/A Administradora de Cartões de Crédito . Aloca os referidos bens na carga do Agente Patrimonial da Prefeitura do Campus (PRC) .
Dispensar,por aposentadoria,o servidor Gilberto Bispo dos Santos,ocupante do cargo de Contramestre/Oficio,da função de Chefe de Seção de Manutenção Predial (FG.-6) da Prefeitura do Campus (PRC).
Procede à progressão funcional,por mérito, da servidora Lucicleides Maria do Nascimento,do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Universidade de Brasília,ocupante do cargo de Servente de Limpeza, com lotação na Prefeitura do Campus para a classe/padrão NA C I.
Dispensa o servidor Mário Fraga de Oliveira, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor Nelcione Pereira Cordeiro, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa à pedido, o servidor Lecy Ferreira Martins, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o servidor José Sobral Ribeiro para exercer a função de Chefe da Central de Informações (FG-4) da Prefeitura do Campus(PRC), ocupante do cargo de Mêcanico.
Designa o servidor Antônio Pedro Pereira de Carvalho, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Coordenação de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa, a pedido, o servidor José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório/Área, da função de Coordenador de Manutenção da Prefeitura do Campus.
Designa o servidor Josemar Rodrigues de Albuquerque, ocupante do cargo de Vigilante, para exercer a função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa, a pedido, o servidor Josemar Rodrigues de Albuquerque, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Chefe da Seção de Apoio Administrativo da Coordenação de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa, a pedido, o servidor Eraldo Vieira Filho, ocupante do cargo de Vigilante, da função de Supervisor de Segurança (FG-4) da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa, a pedido, servidor Jose Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório/Área, da função de Coordenador de Manutenção (FG-1) da Prefeitura do Campus/PRC.
Designa, o servidor Floriano Ferreira de Souza, pedreiro, para responder como chefe da seção de alvenaria e impermeabilização (FG-4) da Prefeitura do Campus/PRC, durante a licença especial e férias do servidor Francisco Messias da Silva, no período de 12/04/2002 a 30/06/2002.
Designa para a função de Chefe do Setor de Manutenção Predial da Prefeitura do Campus, o Encanador/Área, Antônio Disterro Abreu da Cunha.
Dispensa, a pedido, o servidor José Pedro Rodrigues do Amaral Ribeiro, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório, da função de Coordenador de Manutenção (FG-1) da Prefeitura do Campus/PRC.
Dispensa, a pedido, o servidor José Sobral Ribeiro, ocupante do cargo de Mecânico, da função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica (FG-4) da PRC/Prefeitura do Campus.
Dispensa, a pedido, o servidor Joaquim Amoldo Pimentel Pinheiro, ocupante do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais, da função de Prefeito do Campus (CD-4), da PRC/Prefeitura do Campus, a partir de 14/11/2005.
Designa a Assistente em Administração Antônia Souza dos Santos à função de Coordenadora de Execução Orçamentária da Prefeitura do Campus (PRC), durante o período de férias da servidora Marilda Cardoso Gualberto, de 16/11/2005 a 15/12/2005.
Dispensa, a pedido, o Vigilante Josemar Rodrigues de Albuquerque, a partir de 29/11/2005, da função de Coordenador de Proteção ao Patrimônio, da Prefeitura do Campus (PRC).
Designa o Vigilante Vicente de Pádua Justo Júnior, a partir de 29/11/2005, para exercer a função de Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio , da Prefeitura do Campus (PRC).
Dispensa, a pedido, o Jardineiro Jumair de Arruda Rodrigues, da função de Chefe da Seção de Mudança, da Prefeitura do Campus (PRC), a partir de 29/11/2005.
Designa o Jardineiro Jumair de Arruda Rodrigues para, a partir de 29/11/2005, exercer a função de Coordenador de Zeladoria, da Prefeitura do Campus (PRC).
Reconduz o servidor Firmino José de Souza Neto de Vigilante à Surpevisor de Segurança da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Reconduz o servidor Joldete Novaes Braga de Vigilante à Surpevisor de Segurança da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Reconduz o servidor José Carlos de Souza Rezende de Vigilante à Surpevisor de Segurança da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa o servidor Francisco de Assis Soares Larcher, Mecânico, a exercer a função de Chefe da Seção de Oficina Mecânica da Prefeitura do Campus a partir de 29/11/2005.
Designa a servidora Angélica Rodrigues Abreu, Auxiliar Operacional, para responder como Coordenadora de Operações da Prefeitura do Campus, durante o período de férias da titular Lúcia Leite de Mesquita Wolney, de 09/01/2006 a 23/01/2006.
Dispensa o servidor Jucundo Costa Santos, ocupante do cargo de Contramestre, da função de Chefe da Seção de Hidráulica da Prefeitura do Campus, a partir de 01/02/2006.
Designa o servidor Geriveldo Cabral de Arruda, ocupante do cargo de Motorista, para responder como Chefe da Central de Informações da Prefeitura do Campus, durante o periodo de férias do titular José de Souza Nóbrega, de 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor Eurivaldo Garcia de Souza, ocupante do cargo de Contramenstre, para responder como Chefe da Seção de Carpintaria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Orlando Antonio de Oliveira, de 09/01/2006 a 07/02/2006.
Designa o servidor Eluziano Francisco, ocupante do cargo de Técnico em Móveis e Esquadrias, para responder como Chefe da Seção de Serralheria da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Josué Gomes do Nascimento, 02/01/2006 a 31/01/2006.
Designa o servidor João Teles Salgado, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Dirmino José de Sousa Neto, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa o servidor José Marques da Rocha, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular Joldete Novaes Braga, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa o servidor Aguinaldo Dionísio Ferreira, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Supervisor de Segurança da Prefeitura do Campus, durante o período de férias do titular José Carlos de Souza Rezende, de 10/01/2006 a 08/02/2006.
Designa servidora Luciclêdes Maria do Nascimento, ocupante do cargo de Servente de Limpeza, para exercer função de Secretária da Coordenadoria de Obras e Reformas da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Prefeitura do Campus.
Designa servidor Renan Mendes Rocha, ocupante do cargo de Assistente em Administração, para exercer função de Coordenador de Gestão Administrativa da Prefeitura do Campus.
Designa de 03/07/2006 a 1º/08/2006, o servidor Josue Barbosa Guedes, ocupante do cargo de Vigilante, para responder como Subcoordenador de Proteção ao Patrimônio da Prefeitura do Campus, durante férias do titular Vicente de Pádua Justo Júnior.